Ing. Zdeněk Pešek
|
Neaktivní
od 31.03.1991
|
l.zást.ředitele |
31.01.1991 |
Adresa: |
100, Hradec Králové 6, Pod zámečkem 1055 |
|
Ing. Vratislav Herda
|
Neaktivní
od 31.03.1991
|
2.zást.ředitele |
31.01.1991 |
Adresa: |
23869208, Hradec Králové, Hradební, 586 |
|
Ing. Zdeněk Pešek
|
Neaktivní
od 31.03.1991
|
l.zást.ředitele |
31.01.1991 |
Adresa: |
50006, 23813491, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Pod Zámečkem, 1055, 50, Pod Zámečkem 1055/50, Nový Hradec Králové, 50006 Hradec Králové |
|
Ing. Vratislav Herda
|
Neaktivní
od 31.03.1991
|
2.zást.ředitele |
31.01.1991 |
Adresa: |
50003, 23869208, Hradec Králové, Hradec Králové, Hradec Králové, Hradební, 586, 4, Hradební 586/4, 50003 Hradec Králové |
|
Ing. Vítek Losenický
|
Neaktivní
od 31.03.1991
|
2.zást.řed.tech.inv.nám. |
24.08.1990 |
Adresa: |
100, Kostelec n.Orlicí, ul. 29. srpna 920 |
|
Ing. Vítek Losenický
|
Neaktivní
od 31.03.1991
|
2.zást.řed.tech.inv.nám. |
24.08.1990 |
Adresa: |
Kostelec n.Orlicí, ul. 29. srpna 920, ul. 29. srpna 920, Kostelec n.Orlicí, Česká republika |
|
MVDr. Jaromír Lukáš
|
Neaktivní
od 31.03.1991
|
ředitel stát.podniku |
30.03.1990 |
Adresa: |
23813458, Hradec Králové, Pod Zámečkem, 1051 |
|
Ing. Jiří Fura
|
Neaktivní
od 31.03.1991
|
l.zást.ředitele-ekonom.nám. |
30.03.1990 |
|
MVDr. Jaromír Lukáš
|
Neaktivní
od 31.03.1991
|
ředitel stát.podniku |
30.03.1990 |
Adresa: |
50006, 23813458, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Pod Zámečkem, 1051, 42, Pod Zámečkem 1051/42, Nový Hradec Králové, 50006 Hradec Králové |
|
Ing. Jiří Fura
|
Neaktivní
od 31.03.1991
|
l.zást.ředitele-ekonom.nám. |
30.03.1990 |
Adresa: |
Střezetice, Střezetice, Česká republika |
|
Ing. Jiří Fura
|
Neaktivní
od 31.03.1991
|
2.zást.řed.-ekonom.náměstek |
17.01.1990 |
|
Josef Šolc
|
Neaktivní
od 31.03.1991
|
l.zást.řed.-řed.záv.Jičín |
17.01.1990 |
Adresa: |
21591121, Turnov, Fučíkova, 1249 |
|
Ing. Jiří Fura
|
Neaktivní
od 31.03.1991
|
2.zást.řed.-ekonom.náměstek |
17.01.1990 |
Adresa: |
Střezetice, Střezetice, Česká republika |
|
Josef Šolc
|
Neaktivní
od 31.03.1991
|
l.zást.řed.-řed.záv.Jičín |
17.01.1990 |
Adresa: |
51101, 21591121, Semily, Turnov, Turnov, Fučíkova, 1249, Fučíkova 1249, 51101 Turnov |
|
RSDr. Jaroslav Fiedler
|
Neaktivní
od 31.03.1991
|
ředitel stát.pod. |
01.01.1989 |
Adresa: |
3, Hradec Králové, Hrázka, 239 |
|
Ing. Jiří Fur
|
Neaktivní
od 31.03.1991
|
l.sta.zás.-ekonom.náměstek |
01.01.1989 |
Adresa: |
15824713, Střezetice, 61 |
|
RSDr Jaroslav Klouda
|
Neaktivní
od 31.03.1991
|
2.st.zást.-nám.pro kádr.a pers |
01.01.1989 |
Adresa: |
23817011, Hradec Králové, Mandysova, 1407 |
|
RSDr. Jaroslav Fiedler
|
Neaktivní
od 31.03.1991
|
ředitel stát.pod. |
01.01.1989 |
Adresa: |
239, Hradec Králové, Hrázka, Hrázka 239, Hradec Králové, Česká republika |
|
Ing. Jiří Fur
|
Neaktivní
od 31.03.1991
|
l.sta.zás.-ekonom.náměstek |
01.01.1989 |
Adresa: |
50312, 15824713, Hradec Králové, Střezetice, Střezetice, 61, č.p. 61, 50312 Střezetice |
|
RSDr Jaroslav Klouda
|
Neaktivní
od 31.03.1991
|
2.st.zást.-nám.pro kádr.a pers |
01.01.1989 |
Adresa: |
50012, 23817011, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Mandysova, 1407, 32, Mandysova 1407/32, Nový Hradec Králové, 50012 Hradec Králové |
|