Informace o společnosti
Datum aktualizace:
23.05.2024
Název: | Státní plemenářský podnik, odštěpný závod, Doudleby nad Orlicí |
ICO: | 00017191 |
Registrovaná adresa: | Doudleby nad Orlicí, Doudleby nad Orlicí, Česká republika |
Začleněno na: | 31.12.1991 |
Datum ukončení: | 06.08.1992 |
Předmět podnikání: |
vypořádání hospodářské činnosti státního podniku
neuveden
Vydavatelská činnost neperiodických tiskovin.
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.
skladování a karanténování inseminačních dávek
činnosti spojené s pronájmem nemovitostí
provedení smluvního převodu práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví
správa majetku určeného k restituci
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ministerstvo zemědělství České republiky | Neaktivní od 02.07.1998 | 30.12.1988 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Mgr. Václav Čermák | Neaktivní od 02.04.1997 | 2.zástupce ředitele | 22.07.1996 |
|
|||
Marie Voronovová | Neaktivní od 02.07.1998 | ředitel | 22.07.1996 |
|
|||
Ing. Jan Fleischmann | Neaktivní od 02.07.1998 | l.zástupce ředitele | 22.07.1996 |
|
|||
Ing. Josef Volenec | Neaktivní od 22.07.1996 | 1.zástupce ředitele | 08.07.1992 |
|
|||
Marie Voronovová | Neaktivní od 22.07.1996 | 2.zástupce ředitele | 08.07.1992 |
|
|||
MVDr. Norbert Záliš | Neaktivní od 22.07.1996 | Ředitel | 15.01.1992 |
|
|||
Ing. Josef Šlechta | Neaktivní od 06.08.1992 | Vedoucí | 31.12.1991 |
|
|||
Ing. Petr Vrchota | Neaktivní od 08.07.1992 | Zástupce ředitele | 09.07.1991 |
|
|||
Ing. Václav Nágr | Neaktivní od 15.01.1992 | Ředitel | 16.11.1990 |
|
|||
Ing. Otakar Dočkal | Neaktivní od 16.11.1990 | Zástupce ředitele | 18.01.1989 |
|
|||
Doc.Ing. Jiří Machek | Neaktivní od 19.03.1990 | Ředitel | 30.12.1988 |
|
Registrační číslo Státní plemenářský podnik, odštěpný závod, Doudleby nad Orlicí je 00017191.
Registrační adresa Státní plemenářský podnik, odštěpný závod, Doudleby nad Orlicí je Doudleby nad Orlicí, Doudleby nad Orlicí, Česká republika.
Státní plemenářský podnik, odštěpný závod, Doudleby nad Orlicí byla založena 31.12.1991.