RENÁTA HAGAN MRÁZKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
12.05.2024 |
Adresa: |
25242, 26139031, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, Pešičkova, 874, Pešičkova 874, 25242 Jesenice |
|
JITKA KUREKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
20.06.2019 |
Adresa: |
18200, 27669831, Hlavní město Praha, Praha, Březiněves, V křepelkách, 362, 26 |
|
RENÁTA MRÁZKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
20.06.2019 |
Adresa: |
25242, 26139031, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, Pešičkova, 874 |
|
JITKA KUREKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
20.06.2019 |
Adresa: |
18200, 27669831, Praha, Březiněves, V křepelkách, 362, 26, V křepelkách 362/26, Březiněves, 18200 Praha 8 |
|
RENÁTA MRÁZKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.05.2024
|
místopředseda představenstva |
20.06.2019 |
Adresa: |
25242, 26139031, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, Pešičkova, 874, Pešičkova 874, 25242 Jesenice |
|
ALEŠ PEJSAR
|
Neaktivní
od 20.06.2019
|
předseda |
07.08.2014 |
Adresa: |
18100, 22398660, Hlavní město Praha, Praha, Troja, Lešenská, 535, 7 |
|
JITKA KUREKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.06.2019
|
místopředseda |
07.08.2014 |
Adresa: |
18200, 27669831, Hlavní město Praha, Praha, Březiněves, V křepelkách, 362, 26 |
|
JITKA KUREKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.06.2019
|
místopředseda |
07.08.2014 |
Adresa: |
18200, 27669831, Praha, Březiněves, V křepelkách, 362, 26, V křepelkách 362/26, Březiněves, 18200 Praha 8 |
|
ALEŠ PEJSAR
|
Neaktivní
od 20.06.2019
|
předseda |
07.08.2014 |
Adresa: |
18100, 22398660, Praha, Troja, Lešenská, 535, 7, Lešenská 535/7, Troja, 18100 Praha 8 |
|
Ing. Aleš Pejsar
|
Neaktivní
od 07.08.2014
|
předseda družstva |
09.07.2010 |
Adresa: |
18100, 22398660, Praha 8, Troja, Lešenská, 535 |
|
Jitka Kureková
|
Neaktivní
od 07.08.2014
|
místopředseda družstva |
09.07.2010 |
Adresa: |
47006, 23482559, Česká Lípa, Sluneční, 2487 |
|
Ing. Aleš Pejsar
|
Neaktivní
od 07.08.2014
|
předseda družstva |
09.07.2010 |
Adresa: |
18100, 22398660, Praha, Troja, Lešenská, 535, 7, Lešenská 535/7, Troja, 18100 Praha 8 |
|
Jitka Kureková
|
Neaktivní
od 07.08.2014
|
místopředseda družstva |
09.07.2010 |
Adresa: |
47006, 23482559, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Sluneční, 2487, Sluneční 2487, 47006 Česká Lípa |
|
Ing. Aleš Pejsar
|
Neaktivní
od 09.07.2010
|
předseda představenstva |
10.11.2009 |
Adresa: |
18100, 22398660, Praha 8, Troja, Lešenská, 535 |
|
Jaromír Odvárka
|
Neaktivní
od 09.07.2010
|
místopředseda představenstva |
10.11.2009 |
Adresa: |
10100, 22667563, Praha 10, Vršovice, Na Křivce, 1074 |
|
Jaroslav Soukup
|
Neaktivní
od 09.07.2010
|
člen představenstva |
10.11.2009 |
Adresa: |
12800, 21758816, Praha 2, Vyšehrad, Neklanova, 27 |
|
Hana Vedralová
|
Neaktivní
od 09.07.2010
|
člen představenstva |
10.11.2009 |
Adresa: |
19000, 22457933, Praha 9, Hrdlořezy, Mezitraťová, 6 |
|
Jana Javorská
|
Neaktivní
od 09.07.2010
|
člen představenstva |
10.11.2009 |
Adresa: |
10000, 22672133, Praha 10, Vršovice, V Předpolí, 1449 |
|
Ing. Aleš Pejsar
|
Neaktivní
od 09.07.2010
|
předseda představenstva |
10.11.2009 |
Adresa: |
18100, 22398660, Praha, Troja, Lešenská, 535, 7, Lešenská 535/7, Troja, 18100 Praha 8 |
|
JAROMÍR ODVÁRKA
|
Neaktivní
od 09.07.2010
|
místopředseda představenstva |
10.11.2009 |
Adresa: |
10100, 22667563, Praha, Vršovice, Na křivce, 1074, 9, Na křivce 1074/9, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Jaroslav Soukup
|
Neaktivní
od 09.07.2010
|
člen představenstva |
10.11.2009 |
Adresa: |
12800, 21758816, Praha, Vyšehrad, Neklanova, 109, 27, Neklanova 109/27, Vyšehrad, 12800 Praha 2 |
|
Hana Vedralová
|
Neaktivní
od 09.07.2010
|
člen představenstva |
10.11.2009 |
Adresa: |
19000, 22457933, Praha, Hrdlořezy, Mezitraťová, 77, 6, Mezitraťová 77/6, Hrdlořezy, 19000 Praha 9 |
|
Jana Javorská
|
Neaktivní
od 09.07.2010
|
člen představenstva |
10.11.2009 |
Adresa: |
10000, 22672133, Praha, Vršovice, V předpolí, 1449, 24, V předpolí 1449/24, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. Aleš Pejsar
|
Neaktivní
od 10.11.2009
|
předseda představenstva |
25.11.2005 |
Adresa: |
18100, 22398660, Praha 8, Troja, Lešenská, 535 |
|
Jiří Březina
|
Neaktivní
od 10.11.2009
|
místopředseda představenstva |
25.11.2005 |
Adresa: |
14000, Praha 4, Nusle, třída 5.května, 1035 |
|
Zdeněk Bujárek
|
Neaktivní
od 10.11.2009
|
člen představenstva |
25.11.2005 |
Adresa: |
18100, 22320831, Praha 8, Bohnice, Radomská, 469 |
|
Jaromír Odvárka
|
Neaktivní
od 10.11.2009
|
člen představenstva |
25.11.2005 |
Adresa: |
10100, 22667563, Praha 10, Vršovice, Na Křivce, 1074 |
|
Vladimír Janura
|
Neaktivní
od 10.11.2009
|
člen představenstva |
25.11.2005 |
Adresa: |
10100, 22664491, Praha 10, Vršovice, Přípotoční, 836 |
|
Jana Javorská
|
Neaktivní
od 10.11.2009
|
člen představenstva |
25.11.2005 |
Adresa: |
10000, 22672133, Praha 10, Vršovice, V Předpolí, 1449 |
|
Božena Trnková
|
Neaktivní
od 10.11.2009
|
člen představenstva |
25.11.2005 |
Adresa: |
10100, 22658050, Praha 10, Vršovice, Sevastopolská, 340 |
|
Ing. Aleš Pejsar
|
Neaktivní
od 10.11.2009
|
předseda představenstva |
25.11.2005 |
Adresa: |
18100, 22398660, Praha, Troja, Lešenská, 535, 7, Lešenská 535/7, Troja, 18100 Praha 8 |
|
JIŘÍ BŘEZINA
|
Neaktivní
od 10.11.2009
|
místopředseda představenstva |
25.11.2005 |
Adresa: |
14000, 21948461, Praha, Nusle, 5. května, 1035, 41, 5. května 1035/41, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Zdeněk Bujárek
|
Neaktivní
od 10.11.2009
|
člen představenstva |
25.11.2005 |
Adresa: |
18100, 22320831, Praha, Bohnice, Radomská, 469, 1, Radomská 469/1, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
JAROMÍR ODVÁRKA
|
Neaktivní
od 10.11.2009
|
člen představenstva |
25.11.2005 |
Adresa: |
10100, 22667563, Praha, Vršovice, Na křivce, 1074, 9, Na křivce 1074/9, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Vladimír Janura
|
Neaktivní
od 10.11.2009
|
člen představenstva |
25.11.2005 |
Adresa: |
10100, 22664491, Praha, Vršovice, Přípotoční, 836, 33, Přípotoční 836/33, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Jana Javorská
|
Neaktivní
od 10.11.2009
|
člen představenstva |
25.11.2005 |
Adresa: |
10000, 22672133, Praha, Vršovice, V předpolí, 1449, 24, V předpolí 1449/24, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
Božena Trnková
|
Neaktivní
od 10.11.2009
|
člen představenstva |
25.11.2005 |
Adresa: |
10100, 22658050, Praha, Vršovice, Sevastopolská, 340, 13, Sevastopolská 340/13, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Petr Šejna
|
Neaktivní
od 25.11.2005
|
člen |
23.02.2002 |
Adresa: |
22286888, Praha 6, Praha 6, Kladenská, 276/57 |
|
Josef Hošek
|
Neaktivní
od 25.11.2005
|
člen |
23.02.2002 |
Adresa: |
21841632, Praha 4, Praha 4, Podjavorinské, 1608 |
|
Petr Šejna
|
Neaktivní
od 25.11.2005
|
člen |
23.02.2002 |
Adresa: |
16000, 22286888, Praha, Vokovice, Kladenská, 276, 57, Kladenská 276/57, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Josef Hošek
|
Neaktivní
od 25.11.2005
|
člen |
23.02.2002 |
Adresa: |
14900, 21841632, Praha, Chodov, Podjavorinské, 1608, 20, Podjavorinské 1608/20, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Jiří Březina
|
Neaktivní
od 25.11.2005
|
člen |
06.03.1998 |
Adresa: |
Praha 4, Praha 4, tř. 5.května, 1035/41 |
|
Luboš Müller
|
Neaktivní
od 25.11.2005
|
člen |
06.03.1998 |
Adresa: |
22620311, Praha 10, Praha 10, Na Padesátém, 1737/2 |
|
Jiří Dvořák
|
Neaktivní
od 25.11.2005
|
člen |
06.03.1998 |
Adresa: |
22121099, Praha 5, Praha 5, Trávníčkova, 1765 |
|
Jiří Březina
|
Neaktivní
od 25.11.2005
|
člen |
06.03.1998 |
Adresa: |
1035/41, Praha 4, Praha 4, tř. 5.května, tř. 5.května 1035/41, Praha 4, okres: Praha 4, Česká republika |
|
Luboš Müller
|
Neaktivní
od 25.11.2005
|
člen |
06.03.1998 |
Adresa: |
10000, 22620311, Praha, Strašnice, Na padesátém, 1737, 2, Na padesátém 1737/2, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
JIŘÍ DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 25.11.2005
|
člen |
06.03.1998 |
Adresa: |
15500, 22121099, Praha, Stodůlky, Trávníčkova, 1765, 7, Trávníčkova 1765/7, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Cyril Mareš
|
Neaktivní
od 06.03.1998
|
člen |
15.09.1993 |
Adresa: |
Praha 3, Praha 3, Čajkovského, 1/289 |
|
Jan Maršálek
|
Neaktivní
od 06.03.1998
|
člen |
15.09.1993 |
Adresa: |
Praha 10, Praha 10, Mikojanova, 370 |
|
Jindřich Hejkal
|
Neaktivní
od 06.03.1998
|
člen |
15.09.1993 |
Adresa: |
22589414, Praha 10, Praha 10, Káranská, 378 |
|
Petr Šejna
|
Neaktivní
od 23.02.2002
|
člen |
15.09.1993 |
Adresa: |
22286888, Praha 6, Praha 6, Kladenská, 276/57 |
|
Josef Zikmund
|
Neaktivní
od 23.02.2002
|
člen |
15.09.1993 |
Adresa: |
22625836, Praha 10, Praha 10, Doubravčická, 2204 |
|
Antonín Dvořák
|
Neaktivní
od 25.11.2005
|
předseda |
15.09.1993 |
Adresa: |
22613731, Praha 10, Praha 10, Srbínská, 10 |
|
Ing. Aleš Pejsar
|
Neaktivní
od 25.11.2005
|
místopředseda |
15.09.1993 |
Adresa: |
22398660, Praha 8, Praha 8, Lešenská, 535 |
|
Cyril Mareš
|
Neaktivní
od 06.03.1998
|
člen |
15.09.1993 |
Adresa: |
13000, 21780340, Praha, Žižkov, Čajkovského, 1289, 1, Čajkovského 1289/1, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Jan Maršálek
|
Neaktivní
od 06.03.1998
|
člen |
15.09.1993 |
Adresa: |
370, Praha 10, Praha 10, Mikojanova, Mikojanova 370, Praha 10, okres: Praha 10, Česká republika |
|
Jindřich Hejkal
|
Neaktivní
od 06.03.1998
|
člen |
15.09.1993 |
Adresa: |
10800, 22589414, Praha, Malešice, Káranská, 378, 1, Káranská 378/1, Malešice, 10800 Praha 10 |
|
Petr Šejna
|
Neaktivní
od 23.02.2002
|
člen |
15.09.1993 |
Adresa: |
16000, 22286888, Praha, Vokovice, Kladenská, 276, 57, Kladenská 276/57, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
JOSEF ZIKMUND
|
Neaktivní
od 23.02.2002
|
člen |
15.09.1993 |
Adresa: |
10000, 22625836, Praha, Strašnice, Doubravčická, 2204, 8, Doubravčická 2204/8, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Antonín Dvořák
|
Neaktivní
od 25.11.2005
|
předseda |
15.09.1993 |
Adresa: |
10000, 22613731, Praha, Strašnice, Srbínská, 1211, 10, Srbínská 1211/10, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. Aleš Pejsar
|
Neaktivní
od 25.11.2005
|
místopředseda |
15.09.1993 |
Adresa: |
18100, 22398660, Praha, Troja, Lešenská, 535, 7, Lešenská 535/7, Troja, 18100 Praha 8 |
|
Jindřich Růžek
|
Neaktivní
od 15.09.1993
|
místopředseda |
05.11.1991 |
Adresa: |
Praha 10, Praha 10, Starostrašnická, 1210 |
|
Bohumil Děd
|
Neaktivní
od 15.09.1993
|
člen |
05.11.1991 |
Adresa: |
22298991, Praha 7, Praha 7, Heřmanova, 12/408 |
|
Ing. Jindra Kyšperská
|
Neaktivní
od 15.09.1993
|
člen |
05.11.1991 |
Adresa: |
22667369, Praha 10, Praha 10, Tolstého, 19 |
|
Jindřich Růžek
|
Neaktivní
od 15.09.1993
|
místopředseda |
05.11.1991 |
Adresa: |
1210, Praha 10, Praha 10, Starostrašnická, Starostrašnická 1210, Praha 10, okres: Praha 10, Česká republika |
|
Bohumil Děd
|
Neaktivní
od 15.09.1993
|
člen |
05.11.1991 |
Adresa: |
17000, 22298991, Praha, Holešovice, Heřmanova, 408, 12, Heřmanova 408/12, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. Jindra Kyšperská
|
Neaktivní
od 15.09.1993
|
člen |
05.11.1991 |
Adresa: |
10100, 22667369, Praha, Vršovice, Tolstého, 1062, 19, Tolstého 1062/19, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Antonín Dvořák
|
Neaktivní
od 05.11.1991
|
místopředseda |
25.06.1990 |
Adresa: |
22613731, Praha 10, Praha 10, Srbínská, 1211/10 |
|
Vladimír Hora
|
Neaktivní
od 05.11.1991
|
člen |
25.06.1990 |
Adresa: |
21729221, Praha 2, Praha 2, Plavecká, 2 |
|
Ing. Miroslav Kouble
|
Neaktivní
od 05.11.1991
|
člen |
25.06.1990 |
Adresa: |
22591095, Praha 10, Praha 10, Limuzská, 530 |
|
JUDr. Michaela Novotná
|
Neaktivní
od 05.11.1991
|
člen |
25.06.1990 |
Adresa: |
Roztoky u Prahy, Masarykova, 617 |
|
Jiří Velebil
|
Neaktivní
od 05.11.1991
|
člen |
25.06.1990 |
Adresa: |
Praha 4, Praha 4, tř.5 května, 856 |
|
Ing. Jan Vlasák
|
Neaktivní
od 05.11.1991
|
člen |
25.06.1990 |
Adresa: |
Praha 4, Praha 4, Modřanská, 20 |
|
Jindřich Růžek
|
Neaktivní
od 05.11.1991
|
člen |
25.06.1990 |
Adresa: |
Praha 10, Praha 10, Starostrašnická, 1210 |
|
Stanislav Horák
|
Neaktivní
od 15.09.1993
|
předseda |
25.06.1990 |
|
Jaroslav Bláha
|
Neaktivní
od 15.09.1993
|
člen |
25.06.1990 |
Adresa: |
21787913, Praha 3, Praha 3, Vinohradská, 139 |
|
Miloslav Lehký
|
Neaktivní
od 15.09.1993
|
člen |
25.06.1990 |
Adresa: |
21738777, Praha 4, Praha 4, Oldřichova, 37 |
|
Josef Šplíchal
|
Neaktivní
od 15.09.1993
|
člen |
25.06.1990 |
Adresa: |
22628282, Praha 10, Praha 10, Na Třebešíně, 2420 |
|
Antonín Dvořák
|
Neaktivní
od 05.11.1991
|
místopředseda |
25.06.1990 |
Adresa: |
10000, 22613731, Praha, Strašnice, Srbínská, 1211, 10, Srbínská 1211/10, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Vladimír Hora
|
Neaktivní
od 05.11.1991
|
člen |
25.06.1990 |
Adresa: |
12800, 21729221, Praha, Nové Město, Plavecká, 405, 2, Plavecká 405/2, Nové Město, 12800 Praha 2 |
|
Ing. Miroslav Kouble
|
Neaktivní
od 05.11.1991
|
člen |
25.06.1990 |
Adresa: |
10800, 22591095, Praha, Malešice, Limuzská, 530, 37, Limuzská 530/37, Malešice, 10800 Praha 10 |
|
JUDr. Michaela Novotná
|
Neaktivní
od 05.11.1991
|
člen |
25.06.1990 |
Adresa: |
25263, 12876321, Praha-západ, Roztoky, Roztoky, Masarykova, 617, Masarykova 617, 25263 Roztoky |
|
Jiří Velebil
|
Neaktivní
od 05.11.1991
|
člen |
25.06.1990 |
Adresa: |
856, Praha 4, Praha 4, tř.5 května, tř.5 května 856, Praha 4, okres: Praha 4, Česká republika |
|
Ing. Jan Vlasák
|
Neaktivní
od 05.11.1991
|
člen |
25.06.1990 |
Adresa: |
15521, 22109587, Praha, Sobín, Hostivická, 20, 25, Hostivická 20/25, Sobín, 15521 Praha 5 |
|
Jindřich Růžek
|
Neaktivní
od 05.11.1991
|
člen |
25.06.1990 |
Adresa: |
1210, Praha 10, Praha 10, Starostrašnická, Starostrašnická 1210, Praha 10, okres: Praha 10, Česká republika |
|
Josef Šplíchal
|
Neaktivní
od 15.09.1993
|
člen |
25.06.1990 |
Adresa: |
10000, 22628282, Praha, Strašnice, Na Třebešíně, 2420, 64, Na Třebešíně 2420/64, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Stanislav Horák
|
Neaktivní
od 15.09.1993
|
předseda |
25.06.1990 |
Adresa: |
88, Kněževes, Kněževes 88, Česká republika |
|
Jaroslav Bláha
|
Neaktivní
od 15.09.1993
|
člen |
25.06.1990 |
Adresa: |
13000, 21787913, Praha, Žižkov, Vinohradská, 1888, 139, Vinohradská 1888/139, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Miloslav Lehký
|
Neaktivní
od 15.09.1993
|
člen |
25.06.1990 |
Adresa: |
12800, 21738777, Praha, Nusle, Oldřichova, 596, 37, Oldřichova 596/37, Nusle, 12800 Praha 2 |
|
Oldřich Jiras
|
Neaktivní
od 25.06.1990
|
místopředseda |
14.05.1987 |
Adresa: |
Praha 8-Karlín, Sokolovská, 97 |
|
Jana Javorská
|
Neaktivní
od 25.06.1990
|
člen |
14.05.1987 |
Adresa: |
Praha 10-Vršovice, V předpolí, 1449/24 |
|
Václav Jirmus
|
Neaktivní
od 25.06.1990
|
člen |
14.05.1987 |
Adresa: |
22354875, Praha 8, Praha 8, Molákova, 580 |
|
Pavel Matiášek
|
Neaktivní
od 25.06.1990
|
člen |
14.05.1987 |
Adresa: |
Praha 4-Lhotka, Vzdušná, 773 |
|
Augustin Sitta
|
Neaktivní
od 25.06.1990
|
člen |
14.05.1987 |
Adresa: |
6500293, Praha-západ, Úhonice, Na Kosti, 243 |
|
Oldřich Jiras
|
Neaktivní
od 25.06.1990
|
místopředseda |
14.05.1987 |
Adresa: |
18600, 22349383, Praha, Karlín, Sokolovská, 86, 97, Sokolovská 86/97, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
Jana Javorská
|
Neaktivní
od 25.06.1990
|
člen |
14.05.1987 |
Adresa: |
10000, 22672133, Praha, Vršovice, V předpolí, 1449, 24, V předpolí 1449/24, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
Václav Jirmus
|
Neaktivní
od 25.06.1990
|
člen |
14.05.1987 |
Adresa: |
18600, 22354875, Praha, Karlín, Molákova, 580, 26, Molákova 580/26, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
PAVEL MATIÁŠEK
|
Neaktivní
od 25.06.1990
|
člen |
14.05.1987 |
Adresa: |
14200, 21894027, Praha, Lhotka, Vzdušná, 773, 7, Vzdušná 773/7, Lhotka, 14200 Praha 4 |
|
Augustin Sitta
|
Neaktivní
od 25.06.1990
|
člen |
14.05.1987 |
Adresa: |
25218, 6500293, Praha-západ, Úhonice, Úhonice, Na Kosti, 243, Na Kosti 243, 25218 Úhonice |
|
Marie Karbusická
|
Neaktivní
od 14.05.1987
|
člen |
20.09.1982 |
Adresa: |
22685677, Praha 10, Praha 10, Práčská, 2675 |
|
Oldřich Jiras
|
Neaktivní
od 14.05.1987
|
člen |
20.09.1982 |
Adresa: |
Praha 8-Karlín, Sokolovská, 97 |
|
Jiří Gabriel
|
Neaktivní
od 25.06.1990
|
člen |
20.09.1982 |
Adresa: |
21912912, Praha 4, Praha 4, Bítovská, 16 |
|
Karel Říha
|
Neaktivní
od 25.06.1990
|
člen |
20.09.1982 |
Adresa: |
Praha 3-Vinohrady, tř.W.Piecka, 117 |
|
Marie Karbusická
|
Neaktivní
od 14.05.1987
|
člen |
20.09.1982 |
Adresa: |
10600, 22685677, Praha, Záběhlice, Práčská, 2675, 119, Práčská 2675/119, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Oldřich Jiras
|
Neaktivní
od 14.05.1987
|
člen |
20.09.1982 |
Adresa: |
18600, 22349383, Praha, Karlín, Sokolovská, 86, 97, Sokolovská 86/97, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
Jiří Gabriel
|
Neaktivní
od 25.06.1990
|
člen |
20.09.1982 |
Adresa: |
14000, 21912912, Praha, Michle, Bítovská, 1214, 16, Bítovská 1214/16, Michle, 14000 Praha 4 |
|
Karel Říha
|
Neaktivní
od 25.06.1990
|
člen |
20.09.1982 |
Adresa: |
15521, 25172549, Praha, Sobín, Hostivická, 117, 23, Hostivická 117/23, Sobín, 15521 Praha 5 |
|
Václav Sottner
|
Neaktivní
od 25.06.1990
|
předseda |
01.08.1978 |
Adresa: |
Praha 4 Chodov-Opatov, Kolského, 1436 |
|
Václav Sottner
|
Neaktivní
od 25.06.1990
|
předseda |
01.08.1978 |
Adresa: |
1436, Praha 4 Chodov-Opatov, Kolského, Kolského 1436, Praha 4 Chodov-Opatov, Česká republika |
|
Josef Hájek
|
Neaktivní
od 20.09.1982
|
člen |
10.05.1977 |
Adresa: |
Praha 10 Petrovice, Bellova, 129 |
|
Jana Boháčová
|
Neaktivní
od 20.09.1982
|
člen |
10.05.1977 |
Adresa: |
Praha 4-Spořilov II, Senohrabská, 2946 |
|
Václav Pitaš
|
Neaktivní
od 20.09.1982
|
člen |
10.05.1977 |
Adresa: |
22298461, Praha 7, Praha 7, Kamenická, 1 |
|
Antonín Veselý
|
Neaktivní
od 14.05.1987
|
místopředseda |
10.05.1977 |
Adresa: |
Praha 8, Praha 8, S.K.Neumanna, 7 |
|
Antonín Havlan
|
Neaktivní
od 25.06.1990
|
člen |
10.05.1977 |
Adresa: |
22516603, Praha 9, Praha 9, Jablonecká, 357 |
|
Jan Petrách
|
Neaktivní
od 25.06.1990
|
člen |
10.05.1977 |
Adresa: |
21708436, Praha 3, Praha 3, Na Florenci, 1023/21 |
|
Josef Hájek
|
Neaktivní
od 20.09.1982
|
člen |
10.05.1977 |
Adresa: |
10900, 22596801, Praha, Petrovice, Bellova, 129, 18, Bellova 129/18, Petrovice, 10900 Praha 10 |
|
JANA BOHÁČOVÁ
|
Neaktivní
od 20.09.1982
|
člen |
10.05.1977 |
Adresa: |
14100, 21997306, Praha, Záběhlice, Senohrabská, 2946, 4, Senohrabská 2946/4, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Václav Pitaš
|
Neaktivní
od 20.09.1982
|
člen |
10.05.1977 |
Adresa: |
17000, 22298461, Praha, Holešovice, Kamenická, 365, 1, Kamenická 365/1, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Antonín Veselý
|
Neaktivní
od 14.05.1987
|
místopředseda |
10.05.1977 |
Adresa: |
15521, 22109463, Praha, Sobín, Hostivická, 7, 14, Hostivická 7/14, Sobín, 15521 Praha 5 |
|
Antonín Havlan
|
Neaktivní
od 25.06.1990
|
člen |
10.05.1977 |
Adresa: |
19000, 22516603, Praha, Střížkov, Jablonecká, 357, 27, Jablonecká 357/27, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
Jan Petrách
|
Neaktivní
od 25.06.1990
|
člen |
10.05.1977 |
Adresa: |
11000, 21708436, Praha, Nové Město, Na Florenci, 1023, 21, Na Florenci 1023/21, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Jiří Gabriel
|
Neaktivní
od 10.05.1977
|
člen |
17.06.1974 |
Adresa: |
Praha 4, Praha 4, Bitovská, 1214 |
|
Jiřina Steiningerová
|
Neaktivní
od 14.05.1987
|
člen |
17.06.1974 |
Adresa: |
21706271, Praha 1, Praha 1, Václavské nám., 35 |
|
Marie Humlová
|
Neaktivní
od 25.06.1990
|
člen |
17.06.1974 |
Adresa: |
22292934, Praha 7, Praha 7, Havanská, 15/136 |
|
Jiří Gabriel
|
Neaktivní
od 10.05.1977
|
člen |
17.06.1974 |
Adresa: |
1214, Praha 4, Praha 4, Bitovská, Bitovská 1214, Praha 4, okres: Praha 4, Česká republika |
|
Jiřina Steiningerová
|
Neaktivní
od 14.05.1987
|
člen |
17.06.1974 |
Adresa: |
11000, 21706271, Praha, Nové Město, Václavské náměstí, 822, 35, Václavské náměstí 822/35, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Marie Humlová
|
Neaktivní
od 25.06.1990
|
člen |
17.06.1974 |
Adresa: |
17000, 22292934, Praha, Bubeneč, Havanská, 136, 15, Havanská 136/15, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
Jaroslav Huml
|
Neaktivní
od 17.06.1974
|
člen |
23.07.1971 |
Adresa: |
Kladno 2, 5.května, 1825/2 |
|
Antonín Pour
|
Neaktivní
od 10.05.1977
|
místopředseda |
23.07.1971 |
Adresa: |
21736014, Praha 2, Praha 2, Pod Slovany, 8 |
|
Josef Hájek
|
Neaktivní
od 10.05.1977
|
člen |
23.07.1971 |
Adresa: |
Praha 3, Praha 3, Zelenky Hájského, 1848/6 |
|
Jaroslav Huml
|
Neaktivní
od 17.06.1974
|
člen |
23.07.1971 |
Adresa: |
1825/2, Kladno 2, 5.května, 5.května 1825/2, Kladno 2, Česká republika |
|
Antonín Pour
|
Neaktivní
od 10.05.1977
|
místopředseda |
23.07.1971 |
Adresa: |
12800, 21736014, Praha, Nové Město, Pod Slovany, 1975, 8, Pod Slovany 1975/8, Nové Město, 12800 Praha 2 |
|
Josef Hájek
|
Neaktivní
od 10.05.1977
|
člen |
23.07.1971 |
Adresa: |
1848/6, Praha 3, Praha 3, Zelenky Hájského, Zelenky Hájského 1848/6, Praha 3, okres: Praha 3, Česká republika |
|
Jaroslav Kadič
|
Neaktivní
od 17.06.1974
|
člen |
30.12.1970 |
Adresa: |
Praha 4-Lhotka, Novodvorská, 412 |
|
Jindřiška Kadlecová
|
Neaktivní
od 14.05.1987
|
člen |
30.12.1970 |
Adresa: |
22023119, Praha 5, Praha 5, Cetyňská, 11 |
|
Jaroslav Kadič
|
Neaktivní
od 17.06.1974
|
člen |
30.12.1970 |
Adresa: |
14200, 21892504, Praha, Lhotka, Novodvorská, 412, 133, Novodvorská 412/133, Lhotka, 14200 Praha 4 |
|
Jindřiška Kadlecová
|
Neaktivní
od 14.05.1987
|
člen |
30.12.1970 |
Adresa: |
15000, 22023119, Praha, Košíře, Cetyňská, 497, 11, Cetyňská 497/11, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
Karel Baierl
|
Neaktivní
od 17.06.1974
|
člen |
15.09.1970 |
Adresa: |
Praha 2, Praha 2, Engelsovo nábř., 16 |
|
Karel Baierl
|
Neaktivní
od 17.06.1974
|
člen |
15.09.1970 |
Adresa: |
15521, 22109544, Praha, Sobín, Hostivická, 16, 36, Hostivická 16/36, Sobín, 15521 Praha 2 |
|
Zdeněk Šmíd
|
Neaktivní
od 15.09.1970
|
člen |
02.07.1968 |
Adresa: |
Kladno, Úhonice, 236 |
|
Božena Cibulková
|
Neaktivní
od 30.12.1970
|
člen |
02.07.1968 |
Adresa: |
21733643, Praha 2, Praha 2, Václavská, 1748/13 |
|
Antonín Pour
|
Neaktivní
od 23.07.1971
|
člen |
02.07.1968 |
Adresa: |
21736014, Praha 2, Praha 2, Pod Slovany, 8 |
|
Josef Chmelík
|
Neaktivní
od 17.06.1974
|
člen |
02.07.1968 |
Adresa: |
Praha 1, Praha 1, K.Světlé, 8 |
|
Zdeněk Šmíd
|
Neaktivní
od 15.09.1970
|
člen |
02.07.1968 |
Adresa: |
25218, 6500226, Praha-západ, Úhonice, Úhonice, Ke Kaštánku, 236, Ke Kaštánku 236, 25218 Úhonice |
|
Božena Cibulková
|
Neaktivní
od 30.12.1970
|
člen |
02.07.1968 |
Adresa: |
12000, 21733643, Praha, Nové Město, Václavská, 1748, 13, Václavská 1748/13, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Antonín Pour
|
Neaktivní
od 23.07.1971
|
člen |
02.07.1968 |
Adresa: |
12800, 21736014, Praha, Nové Město, Pod Slovany, 1975, 8, Pod Slovany 1975/8, Nové Město, 12800 Praha 2 |
|
Josef Chmelík
|
Neaktivní
od 17.06.1974
|
člen |
02.07.1968 |
Adresa: |
15521, 22109471, Praha, Sobín, Hostivická, 8, 10, Hostivická 8/10, Sobín, 15521 Praha 1 |
|
Václav Sottner
|
Neaktivní
od 02.07.1968
|
člen |
04.07.1964 |
Adresa: |
Praha 3, sídliště Jarov, Pod lipami, 2563 |
|
Václav Sottner
|
Neaktivní
od 02.07.1968
|
člen |
04.07.1964 |
Adresa: |
13000, 21795606, Praha, Žižkov, Pod lipami, 2563, 29, Pod lipami 2563/29, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Miloslav Nůsek
|
Neaktivní
od 02.07.1968
|
člen |
16.05.1962 |
Adresa: |
21759987, Praha 3, Praha 3, Perunova, 17 |
|
Karel Kubišta
|
Neaktivní
od 17.06.1974
|
člen |
16.05.1962 |
Adresa: |
Praha-východ, Panenské Břežany, 3 |
|
Miloslav Nůsek
|
Neaktivní
od 02.07.1968
|
člen |
16.05.1962 |
Adresa: |
13000, 21759987, Praha, Vinohrady, Perunova, 804, 17, Perunova 804/17, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Karel Kubišta
|
Neaktivní
od 17.06.1974
|
člen |
16.05.1962 |
Adresa: |
25070, 17576601, Praha-východ, Panenské Břežany, Panenské Břežany, U obory, 3, U obory 3, 25070 Panenské Břežany |
|
Jaromír Krása
|
Neaktivní
od 04.07.1964
|
místopředseda |
19.05.1959 |
Adresa: |
Přerov, Radotín, ul.K.Světlé, 813 |
|
Miroslav Tvrz
|
Neaktivní
od 02.07.1968
|
člen |
19.05.1959 |
Adresa: |
Libčice II, Turská, 140 |
|
Amalie Herzingerová
|
Neaktivní
od 02.07.1968
|
člen |
19.05.1959 |
Adresa: |
Praha 1, Praha 1, Hroznova, 499 |
|
Antonín Ejem
|
Neaktivní
od 30.12.1970
|
místopředseda |
19.05.1959 |
|
Antonín Veselý
|
Neaktivní
od 10.05.1977
|
člen |
19.05.1959 |
Adresa: |
Praha-Jinonice, Jinonická, 74 |
|
Václav Ulrich
|
Neaktivní
od 01.08.1978
|
předseda představenstva |
19.05.1959 |
Adresa: |
Praha-Modřany, 264 |
|
Karel Svoboda
|
Neaktivní
od 20.09.1982
|
člen |
19.05.1959 |
Adresa: |
6240119, Mělník, Neratovice, Štěpná, 135 |
|
Jaromír Krása
|
Neaktivní
od 04.07.1964
|
místopředseda |
19.05.1959 |
Adresa: |
813, Přerov, Radotín, ul.K.Světlé, ul.K.Světlé 813, Radotín, okres: Přerov, Česká republika |
|
Miroslav Tvrz
|
Neaktivní
od 02.07.1968
|
člen |
19.05.1959 |
Adresa: |
140, Libčice II, Turská, Turská 140, Libčice II, Česká republika |
|
Amalie Herzingerová
|
Neaktivní
od 02.07.1968
|
člen |
19.05.1959 |
Adresa: |
499, Praha 1, Praha 1, Hroznova, Hroznova 499, Praha 1, okres: Praha 1, Česká republika |
|
Antonín Ejem
|
Neaktivní
od 30.12.1970
|
místopředseda |
19.05.1959 |
Adresa: |
54, Líšnice, Líšnice 54, Česká republika |
|
Antonín Veselý
|
Neaktivní
od 10.05.1977
|
člen |
19.05.1959 |
Adresa: |
74, Praha-Jinonice, Jinonická, Jinonická 74, Praha-Jinonice, Česká republika |
|
Václav Ulrich
|
Neaktivní
od 01.08.1978
|
předseda představenstva |
19.05.1959 |
Adresa: |
264, Praha-Modřany, Praha-Modřany 264, Česká republika |
|
Karel Svoboda
|
Neaktivní
od 20.09.1982
|
člen |
19.05.1959 |
Adresa: |
27711, 6240119, Mělník, Neratovice, Neratovice, Štěpná, 135, 1, Štěpná 135/1, 27711 Neratovice |
|
Jaroslav Mikolášek
|
Neaktivní
od 19.05.1959
|
člen výboru |
19.05.1958 |
Adresa: |
Praha 12, Francouzská, 74 |
|
Antonín Ejem
|
Neaktivní
od 19.05.1959
|
zástupce předsedy výboru |
19.05.1958 |
|
Amalie Herzingerová
|
Neaktivní
od 19.05.1959
|
člen výboru |
19.05.1958 |
Adresa: |
Praha 1, Praha 1, Hroznova, 499 |
|
Karel Svoboda
|
Neaktivní
od 19.05.1959
|
člen výboru |
19.05.1958 |
Adresa: |
6240119, Mělník, Neratovice, Štěpná, 135 |
|
Antonín Ejem
|
Neaktivní
od 19.05.1959
|
zástupce předsedy výboru |
19.05.1958 |
Adresa: |
54, Líšnice, Líšnice 54, Česká republika |
|
Jaroslav Mikolášek
|
Neaktivní
od 19.05.1959
|
člen výboru |
19.05.1958 |
Adresa: |
10100, 22650083, Praha, Vinohrady, Francouzská, 454, 74, Francouzská 454/74, Vinohrady, 10100 Praha 10 |
|
Amalie Herzingerová
|
Neaktivní
od 19.05.1959
|
člen výboru |
19.05.1958 |
Adresa: |
499, Praha 1, Praha 1, Hroznova, Hroznova 499, Praha 1, okres: Praha 1, Česká republika |
|
Karel Svoboda
|
Neaktivní
od 19.05.1959
|
člen výboru |
19.05.1958 |
Adresa: |
27711, 6240119, Mělník, Neratovice, Neratovice, Štěpná, 135, 1, Štěpná 135/1, 27711 Neratovice |
|
Miroslav Budský
|
Neaktivní
od 19.05.1958
|
člen výboru |
19.05.1956 |
|
Anežka Fabiánová
|
Neaktivní
od 19.05.1958
|
člen výboru |
19.05.1956 |
Adresa: |
Praha 15, Grafická, 44 |
|
Josef Chmelík
|
Neaktivní
od 19.05.1958
|
člen výboru |
19.05.1956 |
Adresa: |
Praha 1, Praha 1, K.Světlé, 8 |
|
Antonín Ejem
|
Neaktivní
od 19.05.1958
|
člen výboru |
19.05.1956 |
|
Oldřich Filip
|
Neaktivní
od 19.05.1959
|
člen výboru |
19.05.1956 |
Adresa: |
22387421, Praha 8, Praha 8, V Holešovičkách, 1491 |
|
Jaromír Krása
|
Neaktivní
od 19.05.1959
|
zástupce předsedy výboru |
19.05.1956 |
Adresa: |
Radotín, ul.K.Světlé, 813 |
|
Miroslav Tvrz
|
Neaktivní
od 19.05.1959
|
člen výboru |
19.05.1956 |
Adresa: |
Libčice II, Turská, 140 |
|
Václav Ulrich
|
Neaktivní
od 19.05.1959
|
předseda výboru |
19.05.1956 |
Adresa: |
Praha-Modřany, 264 |
|
Antonín Ejem
|
Neaktivní
od 19.05.1958
|
člen výboru |
19.05.1956 |
Adresa: |
54, Líšnice, Líšnice 54, Česká republika |
|
Miroslav Budský
|
Neaktivní
od 19.05.1958
|
člen výboru |
19.05.1956 |
Adresa: |
Nebušice, Nebušice, Česká republika |
|
Anežka Fabiánová
|
Neaktivní
od 19.05.1958
|
člen výboru |
19.05.1956 |
Adresa: |
15000, 22088598, Praha, Smíchov, Grafická, 1308, 44, Grafická 1308/44, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Josef Chmelík
|
Neaktivní
od 19.05.1958
|
člen výboru |
19.05.1956 |
Adresa: |
15521, 22109471, Praha, Sobín, Hostivická, 8, 10, Hostivická 8/10, Sobín, 15521 Praha 1 |
|
Miroslav Tvrz
|
Neaktivní
od 19.05.1959
|
člen výboru |
19.05.1956 |
Adresa: |
140, Libčice II, Turská, Turská 140, Libčice II, Česká republika |
|
Václav Ulrich
|
Neaktivní
od 19.05.1959
|
předseda výboru |
19.05.1956 |
Adresa: |
264, Praha-Modřany, Praha-Modřany 264, Česká republika |
|
Oldřich Filip
|
Neaktivní
od 19.05.1959
|
člen výboru |
19.05.1956 |
Adresa: |
18000, 22387421, Praha, Libeň, V Holešovičkách, 1491, 40, V Holešovičkách 1491/40, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Jaromír Krása
|
Neaktivní
od 19.05.1959
|
zástupce předsedy výboru |
19.05.1956 |
Adresa: |
813, Radotín, ul.K.Světlé, ul.K.Světlé 813, Radotín, Česká republika |
|
Ing. Oktavián Pohl
|
Neaktivní
od 19.05.1956
|
zástuoce předsedy výboru |
21.01.1954 |
Adresa: |
Praha 12, Dykova, 31 |
|
Karel Víšek
|
Neaktivní
od 19.05.1956
|
předseda výboru |
21.01.1954 |
Adresa: |
Měchenice p.Davle |
|
Vladimír Strnad
|
Neaktivní
od 19.05.1956
|
člen výboru |
21.01.1954 |
Adresa: |
21732264, Praha 2, Praha 2, Na bojišti, 15 |
|
František Černohorský
|
Neaktivní
od 19.05.1956
|
člen výboru |
21.01.1954 |
Adresa: |
Čakovice u Prahy, Jungmannova, 21 d |
|
Miloslav Vilhelm
|
Neaktivní
od 19.05.1956
|
člen výboru |
21.01.1954 |
Adresa: |
Praha 15, Branická, 221 |
|
Karel Hrubý
|
Neaktivní
od 19.05.1959
|
člen výboru |
21.01.1954 |
Adresa: |
Praha 1, Praha 1, Jilská, 1 |
|
Ing. Oktavián Pohl
|
Neaktivní
od 19.05.1956
|
zástuoce předsedy výboru |
21.01.1954 |
Adresa: |
10100, 22650164, Praha, Vinohrady, Dykova, 543, 31, Dykova 543/31, Vinohrady, 10100 Praha 10 |
|
Karel Víšek
|
Neaktivní
od 19.05.1956
|
předseda výboru |
21.01.1954 |
Adresa: |
Měchenice p.Davle, Měchenice p.Davle, Česká republika |
|
Vladimír Strnad
|
Neaktivní
od 19.05.1956
|
člen výboru |
21.01.1954 |
Adresa: |
12000, 21732264, Praha, Nové Město, Na bojišti, 1457, 15, Na bojišti 1457/15, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
František Černohorský
|
Neaktivní
od 19.05.1956
|
člen výboru |
21.01.1954 |
Adresa: |
21 d, Čakovice u Prahy, Jungmannova, Jungmannova 21 d, Čakovice u Prahy, Česká republika |
|
Miloslav Vilhelm
|
Neaktivní
od 19.05.1956
|
člen výboru |
21.01.1954 |
Adresa: |
14700, 21798982, Praha, Braník, Branická, 221, 109, Branická 221/109, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Karel Hrubý
|
Neaktivní
od 19.05.1959
|
člen výboru |
21.01.1954 |
Adresa: |
11000, 21718954, Praha, Staré Město, Jilská, 361, 1, Jilská 361/1, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Vladimír Strnad
|
Neaktivní
od 21.01.1954
|
člen |
03.04.1953 |
Adresa: |
21732264, Praha 2, Praha 2, Na bojišti, 15 |
|
Vladimír Strnad
|
Neaktivní
od 21.01.1954
|
člen |
03.04.1953 |
Adresa: |
12000, 21732264, Praha, Nové Město, Na bojišti, 1457, 15, Na bojišti 1457/15, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Josef Pohl
|
Neaktivní
od 03.04.1953
|
člen |
15.06.1951 |
Adresa: |
Praha 11, Přemyslovská, 39 |
|
Leo Hendrich
|
Neaktivní
od 21.01.1954
|
člen |
15.06.1951 |
Adresa: |
Praha 19, Ovenecká, 23 |
|
Josef Chmelík
|
Neaktivní
od 21.01.1954
|
člen |
15.06.1951 |
Adresa: |
Praha 13, Ruská, 110 |
|
Ing. Oktavián Pohl
|
Neaktivní
od 21.01.1954
|
člen |
15.06.1951 |
Adresa: |
Praha 12, Dykova, 31 |
|
Karel Víšek
|
Neaktivní
od 21.01.1954
|
člen |
15.06.1951 |
Adresa: |
Měchenice p.Davle |
|
Václav Holrich
|
Neaktivní
od 21.01.1954
|
člen |
15.06.1951 |
Adresa: |
Praha-Modřany, 264 |
|
Václav Ulrich
|
Neaktivní
od 19.05.1956
|
člen |
15.06.1951 |
Adresa: |
Praha-Modřany, 264 |
|
Ing. Josef Pohl
|
Neaktivní
od 03.04.1953
|
člen |
15.06.1951 |
Adresa: |
13000, 21787735, Praha, Žižkov, Přemyslovská, 1873, 39, Přemyslovská 1873/39, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Leo Hendrich
|
Neaktivní
od 21.01.1954
|
člen |
15.06.1951 |
Adresa: |
17000, 22295968, Praha, Bubeneč, Ovenecká, 953, 23, Ovenecká 953/23, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
Josef Chmelík
|
Neaktivní
od 21.01.1954
|
člen |
15.06.1951 |
Adresa: |
10000, 22663797, Praha, Vršovice, Ruská, 783, 110, Ruská 783/110, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. Oktavián Pohl
|
Neaktivní
od 21.01.1954
|
člen |
15.06.1951 |
Adresa: |
10100, 22650164, Praha, Vinohrady, Dykova, 543, 31, Dykova 543/31, Vinohrady, 10100 Praha 10 |
|
Karel Víšek
|
Neaktivní
od 21.01.1954
|
člen |
15.06.1951 |
Adresa: |
Měchenice p.Davle, Měchenice p.Davle, Česká republika |
|
Václav Holrich
|
Neaktivní
od 21.01.1954
|
člen |
15.06.1951 |
Adresa: |
264, Praha-Modřany, Praha-Modřany 264, Česká republika |
|
Václav Ulrich
|
Neaktivní
od 19.05.1956
|
člen |
15.06.1951 |
Adresa: |
264, Praha-Modřany, Praha-Modřany 264, Česká republika |
|