IRENA BURIANOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
06.12.2022 |
Adresa: |
15400, 22068791, Praha, Slivenec, U sportoviště, 204, 24 |
|
IRENA BURIANOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
06.12.2022 |
Adresa: |
15400, 22068791, Praha, Slivenec, U sportoviště, 204, 24, U sportoviště 204/24, Slivenec, 15400 Praha 5 |
|
JAROMÍRA SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 06.12.2022
|
Předsedkyně |
29.10.2022 |
Adresa: |
15000, 22044531, Praha, Radlice, Na Farkáně IV, 269, 22 |
|
JAROMÍRA SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 06.12.2022
|
Předsedkyně |
29.10.2022 |
Adresa: |
15000, 22044531, Praha, Radlice, Na Farkáně IV, 269, 22, Na Farkáně IV 269/22, Radlice, 15000 Praha 5 |
|
Jaromíra Svobodová
|
Neaktivní
od 29.10.2022
|
Předsedkyně |
17.02.2012 |
Adresa: |
15000, 22044531, Praha 5, Praha 5, Na Farkáně IV, 269/22 |
|
Anna Vecková
|
Neaktivní
od 03.11.2016
|
člen představenstva |
17.02.2012 |
Adresa: |
15000, 22020284, Praha 5, Lovčenská, 3 |
|
Anna Vecková
|
Neaktivní
od 03.11.2016
|
člen představenstva |
17.02.2012 |
Adresa: |
15000, 22020284, Praha, Košíře, Lovčenská, 273, 3, Lovčenská 273/3, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
JAROMÍRA SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 29.10.2022
|
Předsedkyně |
17.02.2012 |
Adresa: |
15000, 22044531, Praha, Radlice, Na Farkáně IV, 269, 22, Na Farkáně IV 269/22, Radlice, 15000 Praha 5 |
|
Jana Hejdová
|
Neaktivní
od 31.10.2022
|
člen představenstva |
24.04.2009 |
Adresa: |
15000, 22020446, Praha 5, Vrchlického, 288/14 |
|
Irena Burianová
|
Neaktivní
od 06.12.2022
|
člen představenstva |
24.04.2009 |
Adresa: |
15400, 22068791, Praha 5, Slivenec, U Sportoviště, 204 |
|
Jana Hejdová
|
Neaktivní
od 31.10.2022
|
člen představenstva |
24.04.2009 |
Adresa: |
15000, 22020446, Praha, Košíře, Vrchlického, 288, 14, Vrchlického 288/14, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
IRENA BURIANOVÁ
|
Neaktivní
od 06.12.2022
|
člen představenstva |
24.04.2009 |
Adresa: |
15400, 22068791, Praha, Slivenec, U sportoviště, 204, 24, U sportoviště 204/24, Slivenec, 15400 Praha 5 |
|
Marcel Vavřík
|
Neaktivní
od 24.04.2009
|
místopředseda představenstva |
13.10.2005 |
Adresa: |
11000, 21700419, Praha 1, Vítězná, 550/8 |
|
Ing. Vladimír Doležal
|
Neaktivní
od 24.04.2009
|
člen představenstva |
13.10.2005 |
Adresa: |
19000, 22497811, Praha 9, Bechyňská, 640 |
|
Jaromíra Svobodová
|
Neaktivní
od 17.02.2012
|
Předsedkyně |
13.10.2005 |
Adresa: |
15000, 22044531, Praha 5, Praha 5, Na Farkáně IV, 269/22 |
|
Anna Vecková
|
Neaktivní
od 17.02.2012
|
člen představenstva |
13.10.2005 |
Adresa: |
15000, 22020284, Praha 5, Lovčenská, 3 |
|
MARCEL VAVŘÍK
|
Neaktivní
od 24.04.2009
|
místopředseda představenstva |
13.10.2005 |
Adresa: |
11800, 21700419, Praha, Malá Strana, Vítězná, 550, 8, Vítězná 550/8, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Ing. VLADIMÍR DOLEŽAL
|
Neaktivní
od 24.04.2009
|
člen představenstva |
13.10.2005 |
Adresa: |
19900, 22497811, Praha, Letňany, Bechyňská, 640, Bechyňská 640, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Anna Vecková
|
Neaktivní
od 17.02.2012
|
člen představenstva |
13.10.2005 |
Adresa: |
15000, 22020284, Praha, Košíře, Lovčenská, 273, 3, Lovčenská 273/3, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
JAROMÍRA SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 17.02.2012
|
Předsedkyně |
13.10.2005 |
Adresa: |
15000, 22044531, Praha, Radlice, Na Farkáně IV, 269, 22, Na Farkáně IV 269/22, Radlice, 15000 Praha 5 |
|
Marie Hozmanová
|
Neaktivní
od 13.10.2005
|
Člen |
10.02.1999 |
Adresa: |
Praha 5-Holyně, K lípě, 83 |
|
JUDr. Miroslav Vencl
|
Neaktivní
od 13.10.2005
|
Člen |
10.02.1999 |
Adresa: |
21739544, Praha 2, Praha 2, Rumunská, 31 |
|
Marie Hozmanová
|
Neaktivní
od 13.10.2005
|
Člen |
10.02.1999 |
Adresa: |
15400, 22009671, Praha, Holyně, K lípě, 83, 9, K lípě 83/9, Holyně, 15400 Praha 5 |
|
JUDr. Miroslav Vencl
|
Neaktivní
od 13.10.2005
|
Člen |
10.02.1999 |
Adresa: |
12000, 21739544, Praha, Vinohrady, Rumunská, 20, 31, Rumunská 20/31, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Bohumír Rafa
|
Neaktivní
od 17.01.1996
|
Člen |
17.01.1996 |
Adresa: |
21940240, Praha 4, Praha 4, Urbánkova, 3370/67 |
|
Miloslava Neumannová
|
Neaktivní
od 10.02.1999
|
Člen |
17.01.1996 |
Adresa: |
22073132, Praha 5, Praha 5, Slivenec, 132 |
|
Běla Hájková
|
Neaktivní
od 10.02.1999
|
Člen |
17.01.1996 |
Adresa: |
21784493, Praha 3, Praha 3, Radhošťská, 20 |
|
Marie Šmahelová
|
Neaktivní
od 13.10.2005
|
Místopředsedkyně |
17.01.1996 |
Adresa: |
Chrudim, Trhová Kamenice, 50 |
|
Miluše Hladíková
|
Neaktivní
od 13.10.2005
|
Člen |
17.01.1996 |
Adresa: |
22629467, Praha 10, Praha 10, Dětská, 108 |
|
Bohumír Rais
|
Neaktivní
od 13.10.2005
|
Člen |
17.01.1996 |
Adresa: |
21940240, Praha 4, Praha 4, Urbánkova, 3370/67 |
|
Bohumír Rafa
|
Neaktivní
od 17.01.1996
|
Člen |
17.01.1996 |
Adresa: |
14300, 21940240, Praha, Modřany, Urbánkova, 3370, 67, Urbánkova 3370/67, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Miloslava Neumannová
|
Neaktivní
od 10.02.1999
|
Člen |
17.01.1996 |
Adresa: |
15400, 22073132, Praha, Slivenec, Višňovka, Višňovka č.ev. 132, Slivenec, 15400 Praha 5 |
|
Běla Hájková
|
Neaktivní
od 10.02.1999
|
Člen |
17.01.1996 |
Adresa: |
13000, 21784493, Praha, Žižkov, Radhošťská, 1623, 20, Radhošťská 1623/20, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Miluše Hladíková
|
Neaktivní
od 13.10.2005
|
Člen |
17.01.1996 |
Adresa: |
10000, 22629467, Praha, Strašnice, Dětská, 2537, 108, Dětská 2537/108, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Marie Šmahelová
|
Neaktivní
od 13.10.2005
|
Místopředsedkyně |
17.01.1996 |
Adresa: |
50, Chrudim, Trhová Kamenice, Trhová Kamenice 50, okres: Chrudim, Česká republika |
|
Bohumír Rais
|
Neaktivní
od 13.10.2005
|
Člen |
17.01.1996 |
Adresa: |
14300, 21940240, Praha, Modřany, Urbánkova, 3370, 67, Urbánkova 3370/67, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Anna Kratochvílová
|
Neaktivní
od 17.01.1996
|
Místopředsedkyně |
10.12.1991 |
Adresa: |
22594213, Praha 10, Praha 10, Bohdalecká, 99 |
|
Pavel Písař
|
Neaktivní
od 13.10.2005
|
Člen |
10.12.1991 |
Adresa: |
21774935, Praha 3, Praha 3, Husinecká, 789/16 |
|
Anna Kratochvílová
|
Neaktivní
od 17.01.1996
|
Místopředsedkyně |
10.12.1991 |
Adresa: |
10100, 22594213, Praha, Michle, Bohdalecká, 1589, 4, Bohdalecká 1589/4, Michle, 10100 Praha 10 |
|
Pavel Písař
|
Neaktivní
od 13.10.2005
|
Člen |
10.12.1991 |
Adresa: |
13000, 21774935, Praha, Žižkov, Husinecká, 789, 16, Husinecká 789/16, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Anna Kratochvílová
|
Neaktivní
od 10.12.1991
|
Člen |
20.06.1990 |
Adresa: |
22594124, Praha 10, Praha 10, Bohdalecká, 89 |
|
Ing. Jaromír Pesr
|
Neaktivní
od 10.12.1991
|
Místopředseda |
20.06.1990 |
Adresa: |
21705101, Praha 1, Praha 1, Palackého, 719/7 |
|
Eva Černá
|
Neaktivní
od 17.01.1996
|
Člen |
20.06.1990 |
Adresa: |
Praha 5, Praha 5, Bajkovova, 1968 |
|
Marie Šmahelová
|
Neaktivní
od 17.01.1996
|
Člen |
20.06.1990 |
Adresa: |
Chrudim, Trhová Kamenice, 50 |
|
Ing. Věra Vorlíčková
|
Neaktivní
od 17.01.1996
|
Člen |
20.06.1990 |
Adresa: |
Praha 5, Praha 5, nám.Národních výborů, 5 |
|
Anna Kratochvílová
|
Neaktivní
od 10.12.1991
|
Člen |
20.06.1990 |
Adresa: |
10100, 22594124, Praha, Michle, Bohdalecká, 1579, 23b, Bohdalecká 1579/23b, Michle, 10100 Praha 10 |
|
Ing. Jaromír Pesr
|
Neaktivní
od 10.12.1991
|
Místopředseda |
20.06.1990 |
Adresa: |
11000, 21705101, Praha, Nové Město, Palackého, 719, 7, Palackého 719/7, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Eva Černá
|
Neaktivní
od 17.01.1996
|
Člen |
20.06.1990 |
Adresa: |
1968, Praha 5, Praha 5, Bajkovova, Bajkovova 1968, Praha 5, okres: Praha 5, Česká republika |
|
Marie Šmahelová
|
Neaktivní
od 17.01.1996
|
Člen |
20.06.1990 |
Adresa: |
50, Chrudim, Trhová Kamenice, Trhová Kamenice 50, okres: Chrudim, Česká republika |
|
Ing. Věra Vorlíčková
|
Neaktivní
od 17.01.1996
|
Člen |
20.06.1990 |
Adresa: |
5, Praha 5, Praha 5, nám.Národních výborů, nám.Národních výborů 5, Praha 5, okres: Praha 5, Česká republika |
|
Ing. Jaromír Pesr
|
Neaktivní
od 20.06.1990
|
Člen |
17.07.1989 |
Adresa: |
21705101, Praha 1, Praha 1, Palackého, 719/7 |
|
Anna Pohořelá
|
Neaktivní
od 20.06.1990
|
Místopředsedkyně |
17.07.1989 |
Adresa: |
22547312, Praha 9, Praha 9, Novovysočanská, 829/40 |
|
Jaromíra Svobodová
|
Neaktivní
od 13.10.2005
|
Předsedkyně |
17.07.1989 |
Adresa: |
22044531, Praha 5, Praha 5, Na Farkáně IV, 269/22 |
|
Ing. Jaromír Pesr
|
Neaktivní
od 20.06.1990
|
Člen |
17.07.1989 |
Adresa: |
11000, 21705101, Praha, Nové Město, Palackého, 719, 7, Palackého 719/7, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Anna Pohořelá
|
Neaktivní
od 20.06.1990
|
Místopředsedkyně |
17.07.1989 |
Adresa: |
19000, 22547312, Praha, Vysočany, Novovysočanská, 829, 40, Novovysočanská 829/40, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
JAROMÍRA SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 13.10.2005
|
Předsedkyně |
17.07.1989 |
Adresa: |
15000, 22044531, Praha, Radlice, Na Farkáně IV, 269, 22, Na Farkáně IV 269/22, Radlice, 15000 Praha 5 |
|
Danuše Andrlíková
|
Neaktivní
od 20.06.1990
|
Člen |
13.07.1988 |
Adresa: |
Chrudim, Libáře, 16 |
|
Hana Kasalová
|
Neaktivní
od 20.06.1990
|
Člen |
13.07.1988 |
Adresa: |
2455595, Kolín, Plaňany, 145 |
|
Danuše Andrlíková
|
Neaktivní
od 20.06.1990
|
Člen |
13.07.1988 |
Adresa: |
16, Chrudim, Libáře, Libáře 16, okres: Chrudim, Česká republika |
|
Hana Kasalová
|
Neaktivní
od 20.06.1990
|
Člen |
13.07.1988 |
Adresa: |
28104, 2455595, Kolín, Plaňany, Plaňany, Čechova, 145, Čechova 145, 28104 Plaňany |
|
Jiřina Blažková
|
Neaktivní
od 13.07.1988
|
Člen |
28.04.1987 |
Adresa: |
7196806, Chrudim, Horní Bradlo, 63 |
|
Jaromíra Svobodová
|
Neaktivní
od 17.07.1989
|
Místopředsedkyně |
28.04.1987 |
Adresa: |
22044531, Praha 5, Praha 5, Na Farkáně IV, 269/22 |
|
Jan Vinkler
|
Neaktivní
od 20.06.1990
|
Člen |
28.04.1987 |
Adresa: |
21725209, Praha 1, Praha 1, Bílkova, 14 |
|
Jiřina Blažková
|
Neaktivní
od 13.07.1988
|
Člen |
28.04.1987 |
Adresa: |
53953, 7196806, Chrudim, Horní Bradlo, Horní Bradlo, č.ev. 63, 53953 Horní Bradlo |
|
JAROMÍRA SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 17.07.1989
|
Místopředsedkyně |
28.04.1987 |
Adresa: |
15000, 22044531, Praha, Radlice, Na Farkáně IV, 269, 22, Na Farkáně IV 269/22, Radlice, 15000 Praha 5 |
|
Jan Vinkler
|
Neaktivní
od 20.06.1990
|
Člen |
28.04.1987 |
Adresa: |
11000, 21725209, Praha, Staré Město, Bílkova, 861, 14, Bílkova 861/14, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Květa Mazánková
|
Neaktivní
od 13.07.1988
|
Člen |
10.10.1983 |
Adresa: |
14667509, Praha-východ, Úvaly, Kollárova, 1095 |
|
Květa Mazánková
|
Neaktivní
od 13.07.1988
|
Člen |
10.10.1983 |
Adresa: |
25082, 14667509, Praha-východ, Úvaly, Úvaly, Kollárova, 1095, Kollárova 1095, 25082 Úvaly |
|
Božena Švecová
|
Neaktivní
od 23.04.1982
|
Člen |
23.04.1982 |
Adresa: |
21776822, Praha 3, Praha 3, Příběnická, 16 |
|
Libuše Kudrnová
|
Neaktivní
od 10.10.1983
|
Člen |
23.04.1982 |
Adresa: |
21784850, Praha 3, Praha 3, Strážní, 14 |
|
Miroslava Kohoutková
|
Neaktivní
od 28.04.1987
|
Člen |
23.04.1982 |
Adresa: |
21725616, Praha 1, Praha 1, V Kolkovně, 5 |
|
Ludmila Tlapáková
|
Neaktivní
od 28.04.1987
|
Člen |
23.04.1982 |
Adresa: |
Chrudim, Trhová Kamenice, 12 |
|
Karel Kohout
|
Neaktivní
od 28.04.1987
|
Místopředseda |
23.04.1982 |
Adresa: |
21966532, Praha 4, Praha 4, K Sídlišti, 9/776 |
|
Bohuslav Lapka
|
Neaktivní
od 17.07.1989
|
Předseda |
23.04.1982 |
Adresa: |
Praha 3, Praha 3 Žižkov, Koněvova, 122 |
|
Květoslava Nováková
|
Neaktivní
od 10.12.1991
|
Člen |
23.04.1982 |
Adresa: |
Praha 5 Slivenec, nám.Devítiletky, 44 |
|
Božena Švecová
|
Neaktivní
od 23.04.1982
|
Člen |
23.04.1982 |
Adresa: |
13000, 21776822, Praha, Žižkov, Příběnická, 972, 16, Příběnická 972/16, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Libuše Kudrnová
|
Neaktivní
od 10.10.1983
|
Člen |
23.04.1982 |
Adresa: |
13000, 21784850, Praha, Žižkov, Strážní, 1648, 14, Strážní 1648/14, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ludmila Tlapáková
|
Neaktivní
od 28.04.1987
|
Člen |
23.04.1982 |
Adresa: |
12, Chrudim, Trhová Kamenice, Trhová Kamenice 12, okres: Chrudim, Česká republika |
|
Karel Kohout
|
Neaktivní
od 28.04.1987
|
Místopředseda |
23.04.1982 |
Adresa: |
14000, 21966532, Praha, Podolí, K sídlišti, 776, 9, K sídlišti 776/9, Podolí, 14000 Praha 4 |
|
Miroslava Kohoutková
|
Neaktivní
od 28.04.1987
|
Člen |
23.04.1982 |
Adresa: |
11000, 21725616, Praha, Staré Město, V kolkovně, 920, 5, V kolkovně 920/5, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Bohuslav Lapka
|
Neaktivní
od 17.07.1989
|
Předseda |
23.04.1982 |
Adresa: |
13000, 21773611, Praha, Žižkov, Koněvova, 667, 122, Koněvova 667/122, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Květoslava Nováková
|
Neaktivní
od 10.12.1991
|
Člen |
23.04.1982 |
Adresa: |
44, Praha 5 Slivenec, nám.Devítiletky, nám.Devítiletky 44, Praha 5 Slivenec, Česká republika |
|
Miloslava Vestfálová
|
Neaktivní
od 23.04.1982
|
Předsedkyně |
10.10.1978 |
Adresa: |
Praha 4, Praha 4 - Lhotka, Štůrova, 543 |
|
Miloslava Vestfálová
|
Neaktivní
od 23.04.1982
|
Předsedkyně |
10.10.1978 |
Adresa: |
543, Praha 4, Praha 4 - Lhotka, Štůrova, Štůrova 543, Praha 4 - Lhotka, okres: Praha 4, Česká republika |
|
Věra Kačabová
|
Neaktivní
od 23.04.1982
|
Člen |
08.02.1978 |
Adresa: |
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Pražská, 118 |
|
Božena Švecová
|
Neaktivní
od 23.04.1982
|
Člen |
08.02.1978 |
Adresa: |
21776822, Praha 3, Praha 3, Příběnická, 16 |
|
Miroslav Vykysalý
|
Neaktivní
od 17.01.1996
|
Člen |
08.02.1978 |
Adresa: |
21772142, Praha 3, Praha 3, Vlkova, 532/8 |
|
Věra Kačabová
|
Neaktivní
od 23.04.1982
|
Člen |
08.02.1978 |
Adresa: |
10200, 22565027, Praha, Hostivař, Pražská, 118, 35, Pražská 118/35, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Božena Švecová
|
Neaktivní
od 23.04.1982
|
Člen |
08.02.1978 |
Adresa: |
13000, 21776822, Praha, Žižkov, Příběnická, 972, 16, Příběnická 972/16, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Miroslav Vykysalý
|
Neaktivní
od 17.01.1996
|
Člen |
08.02.1978 |
Adresa: |
13000, 21772142, Praha, Žižkov, Vlkova, 532, 8, Vlkova 532/8, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Jana Hejdová
|
Neaktivní
od 08.02.1978
|
Člen |
29.05.1974 |
Adresa: |
22077391, Praha 5, Praha 5, Nádražní, 7 |
|
Marie Černá
|
Neaktivní
od 23.04.1982
|
Člen |
29.05.1974 |
Adresa: |
Hlinsko v Čechách, Čsl.armády, 246 |
|
Jana Hejdová
|
Neaktivní
od 08.02.1978
|
Člen |
29.05.1974 |
Adresa: |
15000, 22077391, Praha, Smíchov, Nádražní, 294, 7, Nádražní 294/7, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Marie Černá
|
Neaktivní
od 23.04.1982
|
Člen |
29.05.1974 |
Adresa: |
53901, 5379148, Chrudim, Hlinsko, Hlinsko, Československé armády, 246, Československé armády 246, 53901 Hlinsko |
|
Irena Hubičková
|
Neaktivní
od 29.05.1974
|
Člen |
30.06.1971 |
Adresa: |
21759910, Praha 3, Praha 3, Perunova, 787/9 |
|
Milada Náhlovská
|
Neaktivní
od 29.05.1974
|
Člen |
30.06.1971 |
Adresa: |
Praha 4, Praha 4, U Sovětské školy, 1 |
|
Irena Hubičková
|
Neaktivní
od 29.05.1974
|
Člen |
30.06.1971 |
Adresa: |
13000, 21759910, Praha, Vinohrady, Perunova, 787, 9, Perunova 787/9, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Milada Náhlovská
|
Neaktivní
od 29.05.1974
|
Člen |
30.06.1971 |
Adresa: |
1, Praha 4, Praha 4, U Sovětské školy, U Sovětské školy 1, Praha 4, okres: Praha 4, Česká republika |
|
Bohumila Pechová
|
Neaktivní
od 30.06.1971
|
Člen |
09.07.1968 |
Adresa: |
22102426, Praha 5, Praha 5, Pod Klikovkou, 11 |
|
Růžena Dvořáková
|
Neaktivní
od 23.04.1982
|
Člen |
09.07.1968 |
Adresa: |
Slivenec u Prahy, 126 |
|
Bohumila Pechová
|
Neaktivní
od 30.06.1971
|
Člen |
09.07.1968 |
Adresa: |
15000, 22102426, Praha, Smíchov, Pod Klikovkou, 2452, 11, Pod Klikovkou 2452/11, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Růžena Dvořáková
|
Neaktivní
od 23.04.1982
|
Člen |
09.07.1968 |
Adresa: |
126, Slivenec u Prahy, Slivenec u Prahy 126, Česká republika |
|
Anna Kukrálová
|
Neaktivní
od 08.02.1978
|
Člen |
20.04.1966 |
Adresa: |
21779643, Praha 3, Praha 3, Ostromečská, 8 |
|
Anna Kukrálová
|
Neaktivní
od 08.02.1978
|
Člen |
20.04.1966 |
Adresa: |
13000, 21779643, Praha, Žižkov, Ostromečská, 1227, 8, Ostromečská 1227/8, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ludmila Čechová
|
Neaktivní
od 20.04.1966
|
Člen |
10.06.1964 |
Adresa: |
Praha 10, Praha 10, Rybníčky, 1909 |
|
Jaroslava Valešová
|
Neaktivní
od 09.07.1968
|
Člen |
10.06.1964 |
Adresa: |
Slivenec u Prahy, Lipanská, 59 |
|
Květa Vítová
|
Neaktivní
od 09.07.1968
|
Člen |
10.06.1964 |
Adresa: |
22299262, Praha 7, Praha 7, Strojnická, 3 |
|
Miroslava Kohoutková
|
Neaktivní
od 23.04.1982
|
Zástupce předsedy |
10.06.1964 |
Adresa: |
21725616, Praha 1, Praha 1, V Kolkovně, 5 |
|
Ludmila Čechová
|
Neaktivní
od 20.04.1966
|
Člen |
10.06.1964 |
Adresa: |
1909, Praha 10, Praha 10, Rybníčky, Rybníčky 1909, Praha 10, okres: Praha 10, Česká republika |
|
Jaroslava Valešová
|
Neaktivní
od 09.07.1968
|
Člen |
10.06.1964 |
Adresa: |
59, Slivenec u Prahy, Lipanská, Lipanská 59, Slivenec u Prahy, Česká republika |
|
Květa Vítová
|
Neaktivní
od 09.07.1968
|
Člen |
10.06.1964 |
Adresa: |
17000, 22299262, Praha, Holešovice, Strojnická, 433, 3, Strojnická 433/3, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Miroslava Kohoutková
|
Neaktivní
od 23.04.1982
|
Zástupce předsedy |
10.06.1964 |
Adresa: |
11000, 21725616, Praha, Staré Město, V kolkovně, 920, 5, V kolkovně 920/5, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Vlasta Beránková
|
Neaktivní
od 10.06.1964
|
Člen |
21.04.1962 |
Adresa: |
Praha 9, Praha 9, Pod Balkánem, 12 |
|
Milada Svárovská
|
Neaktivní
od 10.06.1964
|
Člen |
21.04.1962 |
Adresa: |
21704996, Praha 1, Praha 1, Vodičkova, 35 |
|
Květa Vítová
|
Neaktivní
od 10.06.1964
|
Místopředseda |
21.04.1962 |
Adresa: |
22299262, Praha 7, Praha 7, Strojnická, 3 |
|
Zdeněk Procházka
|
Neaktivní
od 30.06.1971
|
Člen |
21.04.1962 |
Adresa: |
21763071, Praha 3, Praha 3, Přemyslovská, 21 |
|
Antonie Vondřichová
|
Neaktivní
od 08.02.1978
|
Člen |
21.04.1962 |
Adresa: |
22300023, Praha 6, Praha 6, Dělnická, 47 |
|
Vlasta Beránková
|
Neaktivní
od 10.06.1964
|
Člen |
21.04.1962 |
Adresa: |
12, Praha 9, Praha 9, Pod Balkánem, Pod Balkánem 12, Praha 9, okres: Praha 9, Česká republika |
|
Květa Vítová
|
Neaktivní
od 10.06.1964
|
Místopředseda |
21.04.1962 |
Adresa: |
17000, 22299262, Praha, Holešovice, Strojnická, 433, 3, Strojnická 433/3, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Milada Svárovská
|
Neaktivní
od 10.06.1964
|
Člen |
21.04.1962 |
Adresa: |
11000, 21704996, Praha, Nové Město, Vodičkova, 708, 35, Vodičkova 708/35, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Zdeněk Procházka
|
Neaktivní
od 30.06.1971
|
Člen |
21.04.1962 |
Adresa: |
13000, 21763071, Praha, Vinohrady, Přemyslovská, 1914, 21, Přemyslovská 1914/21, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Antonie Vondřichová
|
Neaktivní
od 08.02.1978
|
Člen |
21.04.1962 |
Adresa: |
17000, 22300023, Praha, Holešovice, Dělnická, 503, 47, Dělnická 503/47, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Anežka Jankovská
|
Neaktivní
od 21.04.1962
|
Člen |
07.05.1961 |
Adresa: |
21755027, Praha 2, Praha 2, Italská, 26 |
|
Anežka Jankovská
|
Neaktivní
od 21.04.1962
|
Člen |
07.05.1961 |
Adresa: |
12000, 21755027, Praha, Vinohrady, Italská, 1580, 26, Italská 1580/26, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Emilie Šlesingerová
|
Neaktivní
od 07.05.1961
|
Člen |
20.05.1960 |
Adresa: |
22298053, Praha 7, Praha 7, Komunardů, 18 |
|
Miroslava Melicharová
|
Neaktivní
od 21.04.1962
|
Člen |
20.05.1960 |
Adresa: |
Písnice u Libuše, 233 |
|
Marie Husáková
|
Neaktivní
od 21.04.1962
|
Člen |
20.05.1960 |
Adresa: |
22546944, Praha 9, Praha 9, Na Krocínce, 23 |
|
Růžena Dvořáková
|
Neaktivní
od 10.06.1964
|
Člen |
20.05.1960 |
Adresa: |
Slivenec u Prahy, 126 |
|
Emilie Šlesingerová
|
Neaktivní
od 07.05.1961
|
Člen |
20.05.1960 |
Adresa: |
17000, 22298053, Praha, Holešovice, Komunardů, 326, 18, Komunardů 326/18, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Miroslava Melicharová
|
Neaktivní
od 21.04.1962
|
Člen |
20.05.1960 |
Adresa: |
233, Písnice u Libuše, Písnice u Libuše 233, Česká republika |
|
Marie Husáková
|
Neaktivní
od 21.04.1962
|
Člen |
20.05.1960 |
Adresa: |
19000, 22546944, Praha, Vysočany, Na Krocínce, 788, 23, Na Krocínce 788/23, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
Růžena Dvořáková
|
Neaktivní
od 10.06.1964
|
Člen |
20.05.1960 |
Adresa: |
126, Slivenec u Prahy, Slivenec u Prahy 126, Česká republika |
|
Ludmila Budínská
|
Neaktivní
od 20.05.1960
|
Člen |
16.04.1959 |
Adresa: |
Praha 16, Kirovova, 57 |
|
Anežka Jankovská
|
Neaktivní
od 20.05.1960
|
Člen |
16.04.1959 |
Adresa: |
Praha 12, Šumavská, 10 |
|
Vlasta Čermáková
|
Neaktivní
od 20.05.1960
|
Člen |
16.04.1959 |
Adresa: |
Praha 12, Římská, 39 |
|
Květoslava Vítová
|
Neaktivní
od 21.04.1962
|
Člen |
16.04.1959 |
Adresa: |
22299262, Praha 7, Praha 7, Strojnická, 3 |
|
Ludmila Budínská
|
Neaktivní
od 20.05.1960
|
Člen |
16.04.1959 |
Adresa: |
19014, 22468773, Praha, Klánovice, Krovova, 57, 24, Krovova 57/24, Klánovice, 19014 Praha 9 |
|
Anežka Jankovská
|
Neaktivní
od 20.05.1960
|
Člen |
16.04.1959 |
Adresa: |
12000, 21750262, Praha, Vinohrady, Šumavská, 1081, 10, Šumavská 1081/10, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Vlasta Čermáková
|
Neaktivní
od 20.05.1960
|
Člen |
16.04.1959 |
Adresa: |
12000, 21751862, Praha, Vinohrady, Římská, 1240, 39, Římská 1240/39, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Květoslava Vítová
|
Neaktivní
od 21.04.1962
|
Člen |
16.04.1959 |
Adresa: |
17000, 22299262, Praha, Holešovice, Strojnická, 433, 3, Strojnická 433/3, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Miloslava Vestfálová
|
Neaktivní
od 10.10.1978
|
Předsedkyně |
20.01.1959 |
Adresa: |
Praha I., Liliová, 5 |
|
Miloslava Vestfálová
|
Neaktivní
od 10.10.1978
|
Předsedkyně |
20.01.1959 |
Adresa: |
11000, 21716951, Praha, Staré Město, Liliová, 219, 5, Liliová 219/5, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Miloslava Vestfálová
|
Neaktivní
od 20.01.1959
|
Člen |
13.10.1958 |
Adresa: |
Praha I., Liliová, 5 |
|
Josef Novotný
|
Neaktivní
od 20.01.1959
|
Předseda |
13.10.1958 |
Adresa: |
Přerov, Radotín, Jiráskova, 860 |
|
Břetislav Aleš
|
Neaktivní
od 16.04.1959
|
Člen |
13.10.1958 |
Adresa: |
Praha XIII., Gruzínská, 16 |
|
František
|
Neaktivní
od 16.04.1959
|
Člen |
13.10.1958 |
Adresa: |
Praha I., Haštalská, 7 |
|
Jaroslav Vimr
|
Neaktivní
od 16.04.1959
|
Člen |
13.10.1958 |
Adresa: |
Praha-Břevnov, Ul.pionýrů, 1634 |
|
Věra Štolková
|
Neaktivní
od 16.04.1959
|
Člen |
13.10.1958 |
Adresa: |
Praha II, U Zvonařky, 9 |
|
Růžena Břízová
|
Neaktivní
od 16.04.1959
|
Člen |
13.10.1958 |
Adresa: |
Praha II, Žitná, 18 |
|
Jan Nový
|
Neaktivní
od 20.05.1960
|
Člen |
13.10.1958 |
Adresa: |
Přerov, Radotín, Jiráskova, 945 |
|
Bohuslav Lapka
|
Neaktivní
od 21.04.1962
|
Místopředseda |
13.10.1958 |
Adresa: |
Praha XV., Na Dolinách, 21 |
|
Miloslava Vestfálová
|
Neaktivní
od 20.01.1959
|
Člen |
13.10.1958 |
Adresa: |
11000, 21716951, Praha, Staré Město, Liliová, 219, 5, Liliová 219/5, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Josef Novotný
|
Neaktivní
od 20.01.1959
|
Předseda |
13.10.1958 |
Adresa: |
860, Přerov, Radotín, Jiráskova, Jiráskova 860, Radotín, okres: Přerov, Česká republika |
|
Jaroslav Vimr
|
Neaktivní
od 16.04.1959
|
Člen |
13.10.1958 |
Adresa: |
1634, Praha-Břevnov, Ul.pionýrů, Ul.pionýrů 1634, Praha-Břevnov, Česká republika |
|
Věra Štolková
|
Neaktivní
od 16.04.1959
|
Člen |
13.10.1958 |
Adresa: |
12000, 21753687, Praha, Vinohrady, U Zvonařky, 1435, 9, U Zvonařky 1435/9, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Růžena Břízová
|
Neaktivní
od 16.04.1959
|
Člen |
13.10.1958 |
Adresa: |
12000, 21731438, Praha, Nové Město, Žitná, 566, 18, Žitná 566/18, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Břetislav Aleš
|
Neaktivní
od 16.04.1959
|
Člen |
13.10.1958 |
Adresa: |
10000, 22662065, Praha, Vršovice, Gruzínská, 660, 16, Gruzínská 660/16, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
František
|
Neaktivní
od 16.04.1959
|
Člen |
13.10.1958 |
Adresa: |
11000, 21724687, Praha, Staré Město, Haštalská, 792, 7, Haštalská 792/7, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Jan Nový
|
Neaktivní
od 20.05.1960
|
Člen |
13.10.1958 |
Adresa: |
945, Přerov, Radotín, Jiráskova, Jiráskova 945, Radotín, okres: Přerov, Česká republika |
|
Bohuslav Lapka
|
Neaktivní
od 21.04.1962
|
Místopředseda |
13.10.1958 |
Adresa: |
14700, 21962197, Praha, Podolí, Na dolinách, 330, 21, Na dolinách 330/21, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
Jaroslav Vimr
|
Neaktivní
od 13.10.1958
|
Člen výboru |
29.04.1958 |
Adresa: |
Praha-Břevnov, Ul.pionýrů, 1634 |
|
Věra Štolková
|
Neaktivní
od 13.10.1958
|
Člen výboru |
29.04.1958 |
Adresa: |
Praha II, U Zvonařky, 9 |
|
Růžena Břízová
|
Neaktivní
od 13.10.1958
|
Člen výboru |
29.04.1958 |
Adresa: |
Praha II, Žitná, 18 |
|
Jaroslav Vimr
|
Neaktivní
od 13.10.1958
|
Člen výboru |
29.04.1958 |
Adresa: |
1634, Praha-Břevnov, Ul.pionýrů, Ul.pionýrů 1634, Praha-Břevnov, Česká republika |
|
Věra Štolková
|
Neaktivní
od 13.10.1958
|
Člen výboru |
29.04.1958 |
Adresa: |
12000, 21753687, Praha, Vinohrady, U Zvonařky, 1435, 9, U Zvonařky 1435/9, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Růžena Břízová
|
Neaktivní
od 13.10.1958
|
Člen výboru |
29.04.1958 |
Adresa: |
12000, 21731438, Praha, Nové Město, Žitná, 566, 18, Žitná 566/18, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Zdeňka Voldánová
|
Neaktivní
od 29.04.1958
|
Člen výboru |
22.05.1956 |
Adresa: |
Praha XIV., Ním.hrdinů, 12 |
|
Břetislav Aleš
|
Neaktivní
od 13.10.1958
|
Člen výboru |
22.05.1956 |
Adresa: |
Praha XIII., Gruzínská, 16 |
|
František
|
Neaktivní
od 13.10.1958
|
Člen výboru |
22.05.1956 |
Adresa: |
Praha I., Haštalská, 7 |
|
Jan Nový
|
Neaktivní
od 13.10.1958
|
Člen výboru |
22.05.1956 |
Adresa: |
Přerov, Radotín, Jiráskova, 945 |
|
Miloslava Vestfálová
|
Neaktivní
od 13.10.1958
|
Člen výboru |
22.05.1956 |
Adresa: |
Praha I., Liliová, 5 |
|
Zdeňka Voldánová
|
Neaktivní
od 29.04.1958
|
Člen výboru |
22.05.1956 |
Adresa: |
12, Praha XIV., Ním.hrdinů, Ním.hrdinů 12, Praha XIV., Česká republika |
|
Břetislav Aleš
|
Neaktivní
od 13.10.1958
|
Člen výboru |
22.05.1956 |
Adresa: |
10000, 22662065, Praha, Vršovice, Gruzínská, 660, 16, Gruzínská 660/16, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
František
|
Neaktivní
od 13.10.1958
|
Člen výboru |
22.05.1956 |
Adresa: |
11000, 21724687, Praha, Staré Město, Haštalská, 792, 7, Haštalská 792/7, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Jan Nový
|
Neaktivní
od 13.10.1958
|
Člen výboru |
22.05.1956 |
Adresa: |
945, Přerov, Radotín, Jiráskova, Jiráskova 945, Radotín, okres: Přerov, Česká republika |
|
Miloslava Vestfálová
|
Neaktivní
od 13.10.1958
|
Člen výboru |
22.05.1956 |
Adresa: |
11000, 21716951, Praha, Staré Město, Liliová, 219, 5, Liliová 219/5, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Ludvík Vinkler
|
Neaktivní
od 22.05.1956
|
Člen výboru |
08.03.1954 |
Adresa: |
Praha IX., Na Břehu, 267 |
|
Josef Novotný
|
Neaktivní
od 13.10.1958
|
Předseda výboru |
08.03.1954 |
Adresa: |
Přerov, Radotín, Jiráskova, 860 |
|
Bohuslav Lapka
|
Neaktivní
od 13.10.1958
|
Místopředseda výboru |
08.03.1954 |
Adresa: |
Praha XV., Na Dolinách, 21 |
|
Ludvík Vinkler
|
Neaktivní
od 22.05.1956
|
Člen výboru |
08.03.1954 |
Adresa: |
19000, 22542787, Praha, Vysočany, Na břehu, 267, 1a, Na břehu 267/1a, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
Josef Novotný
|
Neaktivní
od 13.10.1958
|
Předseda výboru |
08.03.1954 |
Adresa: |
860, Přerov, Radotín, Jiráskova, Jiráskova 860, Radotín, okres: Přerov, Česká republika |
|
Bohuslav Lapka
|
Neaktivní
od 13.10.1958
|
Místopředseda výboru |
08.03.1954 |
Adresa: |
14700, 21962197, Praha, Podolí, Na dolinách, 330, 21, Na dolinách 330/21, Podolí, 14700 Praha 4 |
|