JIŘINA PETERKOVÁ
|
Aktivní
|
členka představenstva |
11.02.2021 |
Adresa: |
26401, 22954490, Příbram, Počepice, Rovina, 52 |
|
JIŘINA PETERKOVÁ
|
Aktivní
|
členka představenstva |
11.02.2021 |
Adresa: |
26401, 22954490, Příbram, Počepice, Rovina, 52, Rovina 52, 26401 Počepice |
|
STANISLAV HOUSA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
18.10.2017 |
Adresa: |
26401, 23043814, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Lhotecká, 1081 |
|
STANISLAV HOUSA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
18.10.2017 |
Adresa: |
26401, 23043814, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Lhotecká, 1081, Lhotecká 1081, 26401 Sedlčany |
|
DAGMAR SVOBODOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
09.10.2015 |
Adresa: |
26401, 22899952, Sedlčany, Libíň, 7 |
|
JOSEF ŠPAČEK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
09.10.2015 |
Adresa: |
26263, 16398742, Kamýk nad Vltavou, Kamýk nad Vltavou, 206 |
|
JIŘÍ SKÁLA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
09.10.2015 |
Adresa: |
26401, 23037822, Sedlčany, Sedlčany, Sedlecká, 481 |
|
DAGMAR SVOBODOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
09.10.2015 |
Adresa: |
26401, 22899952, Příbram, Sedlčany, Libíň, 7, Libíň 7, 26401 Sedlčany |
|
JOSEF ŠPAČEK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
09.10.2015 |
Adresa: |
26263, 16398742, Příbram, Kamýk nad Vltavou, Kamýk nad Vltavou, 206, č.p. 206, 26263 Kamýk nad Vltavou |
|
JIŘÍ SKÁLA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
09.10.2015 |
Adresa: |
26401, 23037822, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Sedlecká, 481, Sedlecká 481, 26401 Sedlčany |
|
PAVEL BEČVÁŘ
|
Neaktivní
od 11.02.2021
|
člen představenstva |
30.10.2019 |
Adresa: |
26401, 22912797, Příbram, Nedrahovice, Kamenice, 19 |
|
PAVEL BEČVÁŘ
|
Neaktivní
od 11.02.2021
|
člen představenstva |
30.10.2019 |
Adresa: |
26401, 22912797, Příbram, Nedrahovice, Kamenice, 19, Kamenice 19, 26401 Nedrahovice |
|
HANA PODLIPSKÁ
|
Neaktivní
od 06.10.2016
|
člen představenstva |
09.10.2015 |
Adresa: |
26252, 70945713, Vysoký Chlumec, Vysoký Chlumec, 147 |
|
JIŘINA PETERKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.10.2019
|
člen představenstva |
09.10.2015 |
Adresa: |
26401, 22954490, Počepice, Rovina, 52 |
|
HANA PODLIPSKÁ
|
Neaktivní
od 06.10.2016
|
člen představenstva |
09.10.2015 |
Adresa: |
26252, 70945713, Příbram, Vysoký Chlumec, Vysoký Chlumec, 147, č.p. 147, 26252 Vysoký Chlumec |
|
JIŘINA PETERKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.10.2019
|
člen představenstva |
09.10.2015 |
Adresa: |
26401, 22954490, Příbram, Počepice, Rovina, 52, Rovina 52, 26401 Počepice |
|
HANA PODLIPSKÁ
|
Neaktivní
od 09.10.2015
|
člen představenstva |
12.04.2015 |
Adresa: |
26252, 70945713, Příbram, Vysoký Chlumec, Vysoký Chlumec, 147 |
|
HANA PODLIPSKÁ
|
Neaktivní
od 09.10.2015
|
člen představenstva |
12.04.2015 |
Adresa: |
26252, 70945713, Příbram, Vysoký Chlumec, Vysoký Chlumec, 147, č.p. 147, 26252 Vysoký Chlumec |
|
Josef Špaček
|
Neaktivní
od 22.02.2012
|
předseda představenstva |
22.02.2012 |
Adresa: |
Kamý nad Vltavou, 206 |
|
Pavel Bečvář
|
Neaktivní
od 09.10.2015
|
člen představenstva |
22.02.2012 |
Adresa: |
26401, 22912797, Kamenice, 19 |
|
Josef Špaček
|
Neaktivní
od 09.10.2015
|
předseda představenstva |
22.02.2012 |
Adresa: |
26263, Kamýk nad Vltavou, 206 |
|
Josef Špaček
|
Neaktivní
od 22.02.2012
|
předseda představenstva |
22.02.2012 |
Adresa: |
Kamý nad Vltavou, Kamý nad Vltavou 206, Česká republika |
|
PAVEL BEČVÁŘ
|
Neaktivní
od 09.10.2015
|
člen představenstva |
22.02.2012 |
Adresa: |
26401, 22912797, Příbram, Nedrahovice, Kamenice, 19, Kamenice 19, 26401 Nedrahovice |
|
JOSEF ŠPAČEK
|
Neaktivní
od 09.10.2015
|
předseda představenstva |
22.02.2012 |
Adresa: |
26263, 16398742, Příbram, Kamýk nad Vltavou, Kamýk nad Vltavou, 206, č.p. 206, 26263 Kamýk nad Vltavou |
|
Josef Herynk
|
Neaktivní
od 22.02.2012
|
předseda představenstva |
20.04.2011 |
Adresa: |
26401, 23022116, Jesenice, Vršovice, 4 |
|
Pavel Bečvář
|
Neaktivní
od 22.02.2012
|
člen |
20.04.2011 |
Adresa: |
26401, 22912797, Kamenice, 19 |
|
Hana Podlipská
|
Neaktivní
od 12.04.2015
|
člen představenstva |
20.04.2011 |
Adresa: |
26401, Vysoký Chlumec, Hrabří, 3 |
|
Dagmar Svobodová
|
Neaktivní
od 09.10.2015
|
místopředseda představenstva |
20.04.2011 |
Adresa: |
26401, 22899952, Libíň, 7 |
|
Jiřina Peterková
|
Neaktivní
od 09.10.2015
|
člen představenstva |
20.04.2011 |
Adresa: |
26401, 22954490, Rovina, 52 |
|
Josef Herynk
|
Neaktivní
od 22.02.2012
|
předseda představenstva |
20.04.2011 |
Adresa: |
26401, 23022116, Příbram, Jesenice, Vršovice, 4, Vršovice 4, 26401 Jesenice |
|
PAVEL BEČVÁŘ
|
Neaktivní
od 22.02.2012
|
člen |
20.04.2011 |
Adresa: |
26401, 22912797, Příbram, Nedrahovice, Kamenice, 19, Kamenice 19, 26401 Nedrahovice |
|
Hana Podlipská
|
Neaktivní
od 12.04.2015
|
člen představenstva |
20.04.2011 |
Adresa: |
26401, 16394011, Příbram, Vysoký Chlumec, Hrabří, 3, Hrabří 3, 26401 Vysoký Chlumec |
|
DAGMAR SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 09.10.2015
|
místopředseda představenstva |
20.04.2011 |
Adresa: |
26401, 22899952, Příbram, Sedlčany, Libíň, 7, Libíň 7, 26401 Sedlčany |
|
JIŘINA PETERKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.10.2015
|
člen představenstva |
20.04.2011 |
Adresa: |
26401, 22954490, Příbram, Počepice, Rovina, 52, Rovina 52, 26401 Počepice |
|
Jan Stěhule
|
Neaktivní
od 20.04.2011
|
předseda představenstva |
18.12.2006 |
Adresa: |
26401, 23043440, Sedlčany, Olbrachtova, 1044 |
|
Hana Podlipská
|
Neaktivní
od 20.04.2011
|
člen představenstva |
18.12.2006 |
Adresa: |
26401, Vysoký Chlumec, Hrabří, 3 |
|
Josef Herynk
|
Neaktivní
od 20.04.2011
|
místopředseda představenstva |
18.12.2006 |
Adresa: |
26401, 23022116, Jesenice, Vršovice, 4 |
|
JAN STĚHULE
|
Neaktivní
od 20.04.2011
|
předseda představenstva |
18.12.2006 |
Adresa: |
26401, 23043440, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Olbrachtova, 1044, Olbrachtova 1044, 26401 Sedlčany |
|
Hana Podlipská
|
Neaktivní
od 20.04.2011
|
člen představenstva |
18.12.2006 |
Adresa: |
26401, 16394011, Příbram, Vysoký Chlumec, Hrabří, 3, Hrabří 3, 26401 Vysoký Chlumec |
|
Josef Herynk
|
Neaktivní
od 20.04.2011
|
místopředseda představenstva |
18.12.2006 |
Adresa: |
26401, 23022116, Příbram, Jesenice, Vršovice, 4, Vršovice 4, 26401 Jesenice |
|
Josef Špaček
|
Neaktivní
od 18.12.2006
|
člen představenstva |
28.08.2006 |
Adresa: |
26263, Kamýk nad Vltavou, 206 |
|
Jan Stěhule
|
Neaktivní
od 18.12.2006
|
člen představenstva |
28.08.2006 |
Adresa: |
26401, 23043440, Sedlčany, Olbrachtova, 1044 |
|
JOSEF ŠPAČEK
|
Neaktivní
od 18.12.2006
|
člen představenstva |
28.08.2006 |
Adresa: |
26263, 16398742, Příbram, Kamýk nad Vltavou, Kamýk nad Vltavou, 206, č.p. 206, 26263 Kamýk nad Vltavou |
|
JAN STĚHULE
|
Neaktivní
od 18.12.2006
|
člen představenstva |
28.08.2006 |
Adresa: |
26401, 23043440, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Olbrachtova, 1044, Olbrachtova 1044, 26401 Sedlčany |
|
František Kortan
|
Neaktivní
od 18.12.2006
|
člen |
08.10.2003 |
Adresa: |
Počepice 30, 262 55 Petrovice |
|
Pavel Bečvář
|
Neaktivní
od 20.04.2011
|
člen |
08.10.2003 |
Adresa: |
Kamenice 19, Sedlčany |
|
FRANTIŠEK KORTAN
|
Neaktivní
od 18.12.2006
|
člen |
08.10.2003 |
Adresa: |
26255, 22944443, Příbram, Počepice, Počepice, 30, č.p. 30, 26255 Počepice |
|
Hana Podlipská
|
Neaktivní
od 18.12.2006
|
místopředseda |
04.05.1999 |
Adresa: |
Příbram, Vysoký Chlumec, Hrabří, 3 |
|
Hana Podlipská
|
Neaktivní
od 18.12.2006
|
místopředseda |
04.05.1999 |
Adresa: |
26252, 16439589, Příbram, Vysoký Chlumec, Vysoký Chlumec, 3, č.p. 3, 26252 Vysoký Chlumec |
|
Hana Podlipská
|
Neaktivní
od 04.05.1999
|
místopředseda |
29.03.1999 |
Adresa: |
Příbram, Vysoký Chlumec, Habří, 3 |
|
Josef Dvořák
|
Neaktivní
od 08.10.2003
|
člen |
29.03.1999 |
Adresa: |
23033495, Příbram, Sedlčany, Havlíčkova, 13 |
|
Jaroslav Engl
|
Neaktivní
od 08.10.2003
|
člen |
29.03.1999 |
Adresa: |
Příbram, Sedlčany, Nám. TGM, 117 |
|
Josef Špaček
|
Neaktivní
od 28.08.2006
|
předseda |
29.03.1999 |
Adresa: |
Příbram, Kamýk nad Vltavou, 206 |
|
Josef Herynk
|
Neaktivní
od 18.12.2006
|
člen |
29.03.1999 |
Adresa: |
22944800, Příbram, Počepice, 77 |
|
Jiří Skála
|
Neaktivní
od 20.04.2011
|
člen |
29.03.1999 |
Adresa: |
23037822, Příbram, Sedlčany, Sedlecká, 481 |
|
Hana Podlipská
|
Neaktivní
od 04.05.1999
|
místopředseda |
29.03.1999 |
Adresa: |
26252, 16439589, Příbram, Vysoký Chlumec, Vysoký Chlumec, 3, č.p. 3, 26252 Vysoký Chlumec |
|
JOSEF DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 08.10.2003
|
člen |
29.03.1999 |
Adresa: |
26401, 23033495, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Havlíčkova, 13, Havlíčkova 13, 26401 Sedlčany |
|
Jaroslav Engl
|
Neaktivní
od 08.10.2003
|
člen |
29.03.1999 |
Adresa: |
26401, 23034360, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka, 117, náměstí T. G. Masaryka 117, 26401 Sedlčany |
|
JOSEF ŠPAČEK
|
Neaktivní
od 28.08.2006
|
předseda |
29.03.1999 |
Adresa: |
26263, 16398742, Příbram, Kamýk nad Vltavou, Kamýk nad Vltavou, 206, č.p. 206, 26263 Kamýk nad Vltavou |
|
Josef Herynk
|
Neaktivní
od 18.12.2006
|
člen |
29.03.1999 |
Adresa: |
26255, 22944800, Příbram, Počepice, Počepice, 77, č.p. 77, 26255 Počepice |
|
JIŘÍ SKÁLA
|
Neaktivní
od 20.04.2011
|
člen |
29.03.1999 |
Adresa: |
26401, 23037822, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Sedlecká, 481, Sedlecká 481, 26401 Sedlčany |
|
Josef Herynk
|
Neaktivní
od 29.03.1999
|
předseda |
12.10.1995 |
Adresa: |
22944800, Příbram, Počepice, 77 |
|
Milan Váchat
|
Neaktivní
od 29.03.1999
|
místopředseda |
12.10.1995 |
Adresa: |
22907033, Příbram, Nalžovice, 15 |
|
Jaroslav Engl
|
Neaktivní
od 29.03.1999
|
člen |
12.10.1995 |
Adresa: |
Příbram, Sedlčany, Nám.TGM, 117 |
|
Josef Špaček
|
Neaktivní
od 29.03.1999
|
člen |
12.10.1995 |
Adresa: |
Kamýk n/Vltavou, 174 |
|
Miloslav Kubín
|
Neaktivní
od 08.10.2003
|
člen |
12.10.1995 |
Adresa: |
23043440, Příbram, Sedlčany, Olbrachtova, 1044 |
|
Josef Herynk
|
Neaktivní
od 29.03.1999
|
předseda |
12.10.1995 |
Adresa: |
26255, 22944800, Příbram, Počepice, Počepice, 77, č.p. 77, 26255 Počepice |
|
Milan Váchat
|
Neaktivní
od 29.03.1999
|
místopředseda |
12.10.1995 |
Adresa: |
26293, 22907033, Příbram, Nalžovice, Nalžovice, 15, č.p. 15, 26293 Nalžovice |
|
Jaroslav Engl
|
Neaktivní
od 29.03.1999
|
člen |
12.10.1995 |
Adresa: |
26401, 23034360, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka, 117, náměstí T. G. Masaryka 117, 26401 Sedlčany |
|
Josef Špaček
|
Neaktivní
od 29.03.1999
|
člen |
12.10.1995 |
Adresa: |
174, Kamýk n/Vltavou, Kamýk n/Vltavou 174, Česká republika |
|
Miloslav Kubín
|
Neaktivní
od 08.10.2003
|
člen |
12.10.1995 |
Adresa: |
26401, 23043440, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Olbrachtova, 1044, Olbrachtova 1044, 26401 Sedlčany |
|
František Kortan
|
Neaktivní
od 12.10.1995
|
místopředseda |
17.02.1995 |
Adresa: |
22944443, Příbram, Počepice, 30 |
|
Vladislav Růžička
|
Neaktivní
od 12.10.1995
|
člen |
17.02.1995 |
Adresa: |
3023206, Benešov, Křečovice, 5 |
|
Josef Herynk
|
Neaktivní
od 12.10.1995
|
člen |
17.02.1995 |
Adresa: |
22944800, Příbram, Počepice, 77 |
|
FRANTIŠEK KORTAN
|
Neaktivní
od 12.10.1995
|
místopředseda |
17.02.1995 |
Adresa: |
26255, 22944443, Příbram, Počepice, Počepice, 30, č.p. 30, 26255 Počepice |
|
Vladislav Růžička
|
Neaktivní
od 12.10.1995
|
člen |
17.02.1995 |
Adresa: |
25756, 3023206, Benešov, Křečovice, Křečovice, 5, č.p. 5, 25756 Křečovice |
|
Josef Herynk
|
Neaktivní
od 12.10.1995
|
člen |
17.02.1995 |
Adresa: |
26255, 22944800, Příbram, Počepice, Počepice, 77, č.p. 77, 26255 Počepice |
|
JUDr. Slavomil Peterka
|
Neaktivní
od 17.02.1995
|
místopředseda |
21.11.1991 |
Adresa: |
16440358, Příbram, Vysoký Chlumec, 81 |
|
František Kortan
|
Neaktivní
od 17.02.1995
|
člen |
21.11.1991 |
Adresa: |
22944443, Příbram, Počepice, 30 |
|
František Stěhule
|
Neaktivní
od 12.10.1995
|
předseda |
21.11.1991 |
Adresa: |
Příbram, Sedlčany, Sedlecká, 892 |
|
Josef Dvořák
|
Neaktivní
od 29.03.1999
|
člen |
21.11.1991 |
Adresa: |
23033495, Příbram, Sedlčany, Havlíčkova, 13 |
|
JUDr. Slavomil Peterka
|
Neaktivní
od 17.02.1995
|
místopředseda |
21.11.1991 |
Adresa: |
26252, 16440358, Příbram, Vysoký Chlumec, Vysoký Chlumec, 81, č.p. 81, 26252 Vysoký Chlumec |
|
FRANTIŠEK KORTAN
|
Neaktivní
od 17.02.1995
|
člen |
21.11.1991 |
Adresa: |
26255, 22944443, Příbram, Počepice, Počepice, 30, č.p. 30, 26255 Počepice |
|
František Stěhule
|
Neaktivní
od 12.10.1995
|
předseda |
21.11.1991 |
Adresa: |
26401, 23041927, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, K Cihelně, 892, K Cihelně 892, 26401 Sedlčany |
|
JOSEF DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 29.03.1999
|
člen |
21.11.1991 |
Adresa: |
26401, 23033495, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Havlíčkova, 13, Havlíčkova 13, 26401 Sedlčany |
|
Antonín Tůma
|
Neaktivní
od 21.11.1991
|
člen |
07.01.1991 |
Adresa: |
Příbram, Sedlčany, U kulturního domu, 627 |
|
Jaroslav Hrabák
|
Neaktivní
od 12.10.1995
|
člen |
07.01.1991 |
Adresa: |
Příbram, Sedlčany, U kulturního domu, 627 |
|
Antonín Tůma
|
Neaktivní
od 21.11.1991
|
člen |
07.01.1991 |
Adresa: |
26401, 23039281, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, U Háječku, 627, U Háječku 627, 26401 Sedlčany |
|
Jaroslav Hrabák
|
Neaktivní
od 12.10.1995
|
člen |
07.01.1991 |
Adresa: |
26401, 23039281, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, U Háječku, 627, U Háječku 627, 26401 Sedlčany |
|
Ing. Marie Čížková
|
Neaktivní
od 21.11.1991
|
člen |
16.03.1990 |
Adresa: |
11139439, Prosenice, 14 |
|
Antonín Janeček
|
Neaktivní
od 21.11.1991
|
člen |
16.03.1990 |
Adresa: |
23039809, Příbram, Sedlčany, Na potůčku, 679 |
|
Karel Vaněk
|
Neaktivní
od 21.11.1991
|
člen |
16.03.1990 |
|
Ing. Miroslav Novák
|
Neaktivní
od 17.02.1995
|
člen |
16.03.1990 |
Adresa: |
Příbram, Sedlčany, J.Švermy, 387 |
|
Ing. Marie Čížková
|
Neaktivní
od 21.11.1991
|
člen |
16.03.1990 |
Adresa: |
75121, 11139439, Přerov, Prosenice, Prosenice, Na Návsi, 14, Na Návsi 14, 75121 Prosenice |
|
Antonín Janeček
|
Neaktivní
od 21.11.1991
|
člen |
16.03.1990 |
Adresa: |
26401, 23039809, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Na Potůčku, 679, Na Potůčku 679, 26401 Sedlčany |
|
Karel Vaněk
|
Neaktivní
od 21.11.1991
|
člen |
16.03.1990 |
Adresa: |
67, Maršovice, Maršovice 67, Česká republika |
|
Ing. Miroslav Novák
|
Neaktivní
od 17.02.1995
|
člen |
16.03.1990 |
Adresa: |
26401, 23036885, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Švermova, 387, Švermova 387, 26401 Sedlčany |
|
Stanislav Dvořák
|
Neaktivní
od 16.03.1990
|
člen |
05.05.1988 |
Adresa: |
23039639, Příbram, Sedlčany, 662 |
|
Ing. Jan Růzha
|
Neaktivní
od 21.11.1991
|
místopředseda |
05.05.1988 |
Adresa: |
23043393, Příbram, Sedlčany, 1039 |
|
Stanislav Dvořák
|
Neaktivní
od 16.03.1990
|
člen |
05.05.1988 |
Adresa: |
26401, 23039639, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Na Severním sídlišti II, 662, Na Severním sídlišti II 662, 26401 Sedlčany |
|
Ing. Jan Růzha
|
Neaktivní
od 21.11.1991
|
místopředseda |
05.05.1988 |
Adresa: |
26401, 23043393, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Pod Pilami, 1039, Pod Pilami 1039, 26401 Sedlčany |
|
Ing. Jan Růzha
|
Neaktivní
od 05.05.1988
|
člen |
13.05.1987 |
Adresa: |
23043393, Příbram, Sedlčany, 1039 |
|
Ing. Jan Růzha
|
Neaktivní
od 05.05.1988
|
člen |
13.05.1987 |
Adresa: |
26401, 23043393, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Pod Pilami, 1039, Pod Pilami 1039, 26401 Sedlčany |
|
Ivana Pokorná
|
Neaktivní
od 16.03.1990
|
člen |
21.05.1982 |
Adresa: |
17264871, Příbram, Kosova Hora, 226 |
|
Ivana Pokorná
|
Neaktivní
od 16.03.1990
|
člen |
21.05.1982 |
Adresa: |
26291, 17264871, Příbram, Kosova Hora, Kosova Hora, 226, č.p. 226, 26291 Kosova Hora |
|
Hana Podlipská
|
Neaktivní
od 29.03.1999
|
člen |
12.05.1982 |
Adresa: |
Příbram, Vysoký Chlumec, Hrabří, 3 |
|
Hana Podlipská
|
Neaktivní
od 29.03.1999
|
člen |
12.05.1982 |
Adresa: |
26252, 16439589, Příbram, Vysoký Chlumec, Vysoký Chlumec, 3, č.p. 3, 26252 Vysoký Chlumec |
|
Ivana Plavcová
|
Neaktivní
od 16.03.1990
|
člen |
19.05.1981 |
Adresa: |
23038438, Příbram, Sedlčany, 542 |
|
Ing. Ladislav Novák
|
Neaktivní
od 21.11.1991
|
předseda |
19.05.1981 |
Adresa: |
23038438, Příbram, Sedlčany, 542 |
|
Ivana Plavcová
|
Neaktivní
od 16.03.1990
|
člen |
19.05.1981 |
Adresa: |
26401, 23038438, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Sokolovská, 542, Sokolovská 542, 26401 Sedlčany |
|
Ing. Ladislav Novák
|
Neaktivní
od 21.11.1991
|
předseda |
19.05.1981 |
Adresa: |
26401, 23038438, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Sokolovská, 542, Sokolovská 542, 26401 Sedlčany |
|
Věra Klaudysová
|
Neaktivní
od 16.03.1990
|
člen |
17.06.1980 |
Adresa: |
Benešov, Benešov, Čs.armády, 1575 |
|
Věra Klaudysová
|
Neaktivní
od 16.03.1990
|
člen |
17.06.1980 |
Adresa: |
25601, 2946831, Benešov, Benešov, Benešov, M. Kudeříkové, 1575, M. Kudeříkové 1575, 25601 Benešov |
|
Marie Novotná
|
Neaktivní
od 19.05.1981
|
člen |
01.08.1978 |
Adresa: |
23037423, Příbram, Sedlčany, Švermova, 441 |
|
Stanislav Dvořák
|
Neaktivní
od 05.05.1988
|
místopředseda |
01.08.1978 |
Adresa: |
23039639, Příbram, Sedlčany, 662 |
|
Marie Novotná
|
Neaktivní
od 19.05.1981
|
člen |
01.08.1978 |
Adresa: |
26401, 23037423, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Švermova, 441, Švermova 441, 26401 Sedlčany |
|
Stanislav Dvořák
|
Neaktivní
od 05.05.1988
|
místopředseda |
01.08.1978 |
Adresa: |
26401, 23039639, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Na Severním sídlišti II, 662, Na Severním sídlišti II 662, 26401 Sedlčany |
|
Jindřiška Štemberková
|
Neaktivní
od 01.08.1978
|
člen |
08.07.1977 |
Adresa: |
Nedrahovské Podhájí, 1 |
|
Marie Novotná
|
Neaktivní
od 01.08.1978
|
místopředseda |
08.07.1977 |
Adresa: |
23037423, Příbram, Sedlčany, Švermova, 441 |
|
Eva Kocmatová
|
Neaktivní
od 17.06.1980
|
člen |
08.07.1977 |
Adresa: |
Benešov u Prahy, Spořilov, 1141 |
|
Miloslav Kubín
|
Neaktivní
od 16.03.1990
|
člen |
08.07.1977 |
|
Jaroslava Pekárková
|
Neaktivní
od 16.03.1990
|
člen |
08.07.1977 |
Adresa: |
Příbram, Sedlčany, K.H.Máchy, 607 |
|
Jindřiška Štemberková
|
Neaktivní
od 01.08.1978
|
člen |
08.07.1977 |
Adresa: |
1, Nedrahovské Podhájí, Nedrahovské Podhájí 1, Česká republika |
|
Marie Novotná
|
Neaktivní
od 01.08.1978
|
místopředseda |
08.07.1977 |
Adresa: |
26401, 23037423, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Švermova, 441, Švermova 441, 26401 Sedlčany |
|
Eva Kocmatová
|
Neaktivní
od 17.06.1980
|
člen |
08.07.1977 |
Adresa: |
1141, Benešov u Prahy, Spořilov, Spořilov 1141, Benešov u Prahy, Česká republika |
|
Miloslav Kubín
|
Neaktivní
od 16.03.1990
|
člen |
08.07.1977 |
Adresa: |
18, Chlum, Chlum 18, Česká republika |
|
Jaroslava Pekárková
|
Neaktivní
od 16.03.1990
|
člen |
08.07.1977 |
Adresa: |
26401, 23039086, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Karla Hynka Máchy, 607, Karla Hynka Máchy 607, 26401 Sedlčany |
|
Antonín Tůma
|
Neaktivní
od 13.05.1987
|
člen |
10.05.1976 |
Adresa: |
23039281, Příbram, Sedlčany, 627 |
|
Antonín Tůma
|
Neaktivní
od 13.05.1987
|
člen |
10.05.1976 |
Adresa: |
26401, 23039281, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, U Háječku, 627, U Háječku 627, 26401 Sedlčany |
|
Ivana Mandíková
|
Neaktivní
od 21.05.1982
|
člen |
20.04.1976 |
Adresa: |
17264871, Příbram, Kosova Hora, 226 |
|
Ivana Mandíková
|
Neaktivní
od 21.05.1982
|
člen |
20.04.1976 |
Adresa: |
26291, 17264871, Příbram, Kosova Hora, Kosova Hora, 226, č.p. 226, 26291 Kosova Hora |
|
Miroslav Bartoň
|
Neaktivní
od 10.05.1976
|
člen |
13.05.1974 |
Adresa: |
Benešov, Sedlec-Prčice, 50 |
|
Ivana Krotilová
|
Neaktivní
od 08.07.1977
|
člen |
13.05.1974 |
Adresa: |
23034271, Příbram, Sedlčany, 108 |
|
Vladimír Procházka
|
Neaktivní
od 08.07.1977
|
člen |
13.05.1974 |
Adresa: |
22945296, Příbram, Počepice, 15 |
|
Marie Novotná
|
Neaktivní
od 08.07.1977
|
člen |
13.05.1974 |
Adresa: |
23037423, Příbram, Sedlčany, Švermova, 441 |
|
Miroslav Bartoň
|
Neaktivní
od 10.05.1976
|
člen |
13.05.1974 |
Adresa: |
25791, 41704266, Příbram, Sedlec-Prčice, Kvasejovice, 50, Kvasejovice 50, 25791 Sedlec-Prčice |
|
Ivana Krotilová
|
Neaktivní
od 08.07.1977
|
člen |
13.05.1974 |
Adresa: |
26401, 23034271, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Nádražní, 108, Nádražní 108, 26401 Sedlčany |
|
Vladimír Procházka
|
Neaktivní
od 08.07.1977
|
člen |
13.05.1974 |
Adresa: |
26255, 22945296, Příbram, Počepice, Počepice, č.ev. 15, 26255 Počepice |
|
Marie Novotná
|
Neaktivní
od 08.07.1977
|
člen |
13.05.1974 |
Adresa: |
26401, 23037423, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Švermova, 441, Švermova 441, 26401 Sedlčany |
|
Zdena Doležalová
|
Neaktivní
od 13.05.1974
|
člen |
18.05.1971 |
Adresa: |
16440382, Příbram, Vysoký Chlumec, 85 |
|
Anna Hrdinková
|
Neaktivní
od 13.05.1974
|
člen |
18.05.1971 |
Adresa: |
23039078, Příbram, Sedlčany, 606 |
|
Ota Skořepa
|
Neaktivní
od 13.05.1974
|
člen |
18.05.1971 |
Adresa: |
23038438, Příbram, Sedlčany, 542 |
|
Josef Slaba
|
Neaktivní
od 13.05.1974
|
člen |
18.05.1971 |
|
Dr. Slavomil Peterka
|
Neaktivní
od 08.07.1977
|
místopředseda |
18.05.1971 |
Adresa: |
16440358, Příbram, Vysoký Chlumec, 81 |
|
Josef Schiszmann
|
Neaktivní
od 08.07.1977
|
člen |
18.05.1971 |
Adresa: |
3083675, Benešov, Heřmaničky, 72 |
|
Zdena Doležalová
|
Neaktivní
od 13.05.1974
|
člen |
18.05.1971 |
Adresa: |
26252, 16440382, Příbram, Vysoký Chlumec, Vysoký Chlumec, 85, č.p. 85, 26252 Vysoký Chlumec |
|
Anna Hrdinková
|
Neaktivní
od 13.05.1974
|
člen |
18.05.1971 |
Adresa: |
26401, 23039078, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Karla Hynka Máchy, 606, Karla Hynka Máchy 606, 26401 Sedlčany |
|
Ota Skořepa
|
Neaktivní
od 13.05.1974
|
člen |
18.05.1971 |
Adresa: |
26401, 23038438, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Sokolovská, 542, Sokolovská 542, 26401 Sedlčany |
|
Josef Slaba
|
Neaktivní
od 13.05.1974
|
člen |
18.05.1971 |
Adresa: |
81, Sedlec, Sedlec 81, Česká republika |
|
Dr. Slavomil Peterka
|
Neaktivní
od 08.07.1977
|
místopředseda |
18.05.1971 |
Adresa: |
26252, 16440358, Příbram, Vysoký Chlumec, Vysoký Chlumec, 81, č.p. 81, 26252 Vysoký Chlumec |
|
Josef Schiszmann
|
Neaktivní
od 08.07.1977
|
člen |
18.05.1971 |
Adresa: |
25789, 3083675, Benešov, Heřmaničky, Heřmaničky, 72, č.p. 72, 25789 Heřmaničky |
|
Jiří Doubrava
|
Neaktivní
od 18.05.1971
|
člen |
20.06.1968 |
Adresa: |
23034998, Příbram, Sedlčany, 190 |
|
Jaroslav Fulín
|
Neaktivní
od 18.05.1971
|
člen |
20.06.1968 |
Adresa: |
3082296, Arnoštovice, 1 |
|
Marie Jiráčková
|
Neaktivní
od 18.05.1971
|
člen |
20.06.1968 |
Adresa: |
2157802, Jindřichův Hradec, Červený Hrádek, 56 |
|
Růžena Pellerová
|
Neaktivní
od 18.05.1971
|
člen |
20.06.1968 |
Adresa: |
23033738, Příbram, Sedlčany, 39 |
|
Miroslav Rebec
|
Neaktivní
od 18.05.1971
|
člen |
20.06.1968 |
Adresa: |
23038357, Příbram, Sedlčany, 534 |
|
Jiří Říha
|
Neaktivní
od 18.05.1971
|
člen |
20.06.1968 |
Adresa: |
23034891, Příbram, Sedlčany, 175 |
|
Ladislav Sysel
|
Neaktivní
od 18.05.1971
|
člen |
20.06.1968 |
Adresa: |
2943239, Benešov, Benešov, Žižkova, 1188 |
|
Jiří Doubrava
|
Neaktivní
od 18.05.1971
|
člen |
20.06.1968 |
Adresa: |
26401, 23034998, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Sukovo náměstí, 190, Sukovo náměstí 190, 26401 Sedlčany |
|
Jaroslav Fulín
|
Neaktivní
od 18.05.1971
|
člen |
20.06.1968 |
Adresa: |
25789, 3082296, Benešov, Heřmaničky, Arnoštovice, 1, Arnoštovice 1, 25789 Heřmaničky |
|
Marie Jiráčková
|
Neaktivní
od 18.05.1971
|
člen |
20.06.1968 |
Adresa: |
38001, 2157802, Jindřichův Hradec, Červený Hrádek, Červený Hrádek, 56, č.p. 56, 38001 Červený Hrádek |
|
Růžena Pellerová
|
Neaktivní
od 18.05.1971
|
člen |
20.06.1968 |
Adresa: |
26401, 23033738, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Na Potůčku, 39, Na Potůčku 39, 26401 Sedlčany |
|
Miroslav Rebec
|
Neaktivní
od 18.05.1971
|
člen |
20.06.1968 |
Adresa: |
26401, 23038357, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Dělnická, 534, Dělnická 534, 26401 Sedlčany |
|
Jiří Říha
|
Neaktivní
od 18.05.1971
|
člen |
20.06.1968 |
Adresa: |
26401, 23034891, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, 28. října, 175, 28. října 175, 26401 Sedlčany |
|
Ladislav Sysel
|
Neaktivní
od 18.05.1971
|
člen |
20.06.1968 |
Adresa: |
25601, 2943239, Benešov, Benešov, Benešov, Žižkova, 1188, Žižkova 1188, 25601 Benešov |
|
Marie Pletichová
|
Neaktivní
od 20.06.1968
|
člen |
26.04.1966 |
Adresa: |
23037571, Příbram, Sedlčany, 456 |
|
Karel Vaněk
|
Neaktivní
od 20.06.1968
|
člen |
26.04.1966 |
Adresa: |
3039765, Benešov, Maršovice, 67 |
|
Jaroslav Sýkora
|
Neaktivní
od 20.04.1976
|
člen |
26.04.1966 |
Adresa: |
23036320, Příbram, Sedlčany, 326 |
|
Marie Pletichová
|
Neaktivní
od 20.06.1968
|
člen |
26.04.1966 |
Adresa: |
26401, 23037571, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Kapitána Jaroše, 456, Kapitána Jaroše 456, 26401 Sedlčany |
|
Karel Vaněk
|
Neaktivní
od 20.06.1968
|
člen |
26.04.1966 |
Adresa: |
25755, 3039765, Benešov, Maršovice, Maršovice, 67, č.p. 67, 25755 Maršovice |
|
Jaroslav Sýkora
|
Neaktivní
od 20.04.1976
|
člen |
26.04.1966 |
Adresa: |
26401, 23036320, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Církvičská, 326, Církvičská 326, 26401 Sedlčany |
|
Jaroslav Mareš
|
Neaktivní
od 20.06.1968
|
člen |
03.06.1964 |
Adresa: |
23038438, Příbram, Sedlčany, 542 |
|
František Mikolášek
|
Neaktivní
od 20.06.1968
|
člen |
03.06.1964 |
Adresa: |
23038276, Příbram, Sedlčany, 526 |
|
Břetislav Hoch
|
Neaktivní
od 18.05.1971
|
zástupce předsedy |
03.06.1964 |
Adresa: |
17264570, Příbram, Kosova Hora, 194 |
|
Jaroslav Mareš
|
Neaktivní
od 20.06.1968
|
člen |
03.06.1964 |
Adresa: |
26401, 23038438, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Sokolovská, 542, Sokolovská 542, 26401 Sedlčany |
|
František Mikolášek
|
Neaktivní
od 20.06.1968
|
člen |
03.06.1964 |
Adresa: |
26401, 23038276, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Sokolovská, 526, Sokolovská 526, 26401 Sedlčany |
|
Břetislav Hoch
|
Neaktivní
od 18.05.1971
|
zástupce předsedy |
03.06.1964 |
Adresa: |
26291, 17264570, Příbram, Kosova Hora, Kosova Hora, 194, č.p. 194, 26291 Kosova Hora |
|
Břetislav Šraml
|
Neaktivní
od 03.06.1964
|
zástupce předsedy |
05.06.1961 |
Adresa: |
Příbram, Sedlčany, 542/43 |
|
Irena Hrušková
|
Neaktivní
od 03.06.1964
|
člen |
05.06.1961 |
Adresa: |
23037539, Příbram, Sedlčany, 452 |
|
Antonín Bach
|
Neaktivní
od 26.04.1966
|
člen |
05.06.1961 |
Adresa: |
Benešov, Nová Ves |
|
Marie Písaříková
|
Neaktivní
od 12.05.1982
|
člen |
05.06.1961 |
Adresa: |
23035978, Příbram, Sedlčany, 288 |
|
Irena Hrušková
|
Neaktivní
od 03.06.1964
|
člen |
05.06.1961 |
Adresa: |
26401, 23037539, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Primáře Kareše, 452, Primáře Kareše 452, 26401 Sedlčany |
|
Břetislav Šraml
|
Neaktivní
od 03.06.1964
|
zástupce předsedy |
05.06.1961 |
Adresa: |
542/43, Příbram, Sedlčany, Sedlčany 542/43, okres: Příbram, Česká republika |
|
Antonín Bach
|
Neaktivní
od 26.04.1966
|
člen |
05.06.1961 |
Adresa: |
Benešov, Nová Ves, Nová Ves, okres: Benešov, Česká republika |
|
Marie Písaříková
|
Neaktivní
od 12.05.1982
|
člen |
05.06.1961 |
Adresa: |
26401, 23035978, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Církvičská, 288, Církvičská 288, 26401 Sedlčany |
|
Prokop Nechvíle
|
Neaktivní
od 05.06.1961
|
zástupce předsedy |
21.05.1960 |
Adresa: |
23034572, Příbram, Sedlčany, 138 |
|
Ladislav Sysel
|
Neaktivní
od 05.06.1961
|
člen |
21.05.1960 |
Adresa: |
Benešov, Benešov, Mračská, 1107 |
|
Antonín Zamrazil
|
Neaktivní
od 05.06.1961
|
člen |
21.05.1960 |
Adresa: |
16440030, Příbram, Vysoký Chlumec, 48 |
|
Marie Fridrichová
|
Neaktivní
od 05.06.1961
|
člen |
21.05.1960 |
Adresa: |
Suchdol u Prahy, Tyršova, 179 |
|
Jiří Doubrava
|
Neaktivní
od 05.06.1961
|
člen |
21.05.1960 |
Adresa: |
Příbram, Sedlčany, Lidická, 190 |
|
Břetislav Šraml
|
Neaktivní
od 05.06.1961
|
člen |
21.05.1960 |
Adresa: |
Příbram, Sedlčany, 542/43 |
|
František Heřmánek
|
Neaktivní
od 03.06.1964
|
člen |
21.05.1960 |
Adresa: |
Příbram, Sedlčany, Víta Nejedlého, 543 |
|
Vladimír Bartoš
|
Neaktivní
od 20.06.1968
|
člen |
21.05.1960 |
Adresa: |
26880091, Děčín, Jetřichovice, 45 |
|
Bohumil Čermák
|
Neaktivní
od 19.05.1981
|
předseda |
21.05.1960 |
Adresa: |
22899952, Libíň, 7 |
|
Prokop Nechvíle
|
Neaktivní
od 05.06.1961
|
zástupce předsedy |
21.05.1960 |
Adresa: |
26401, 23034572, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Tyršova, 138, Tyršova 138, 26401 Sedlčany |
|
Ladislav Sysel
|
Neaktivní
od 05.06.1961
|
člen |
21.05.1960 |
Adresa: |
25601, 2942453, Benešov, Benešov, Benešov, K Tužince, 1107, K Tužince 1107, 25601 Benešov |
|
Antonín Zamrazil
|
Neaktivní
od 05.06.1961
|
člen |
21.05.1960 |
Adresa: |
26252, 16440030, Příbram, Vysoký Chlumec, Vysoký Chlumec, 48, č.p. 48, 26252 Vysoký Chlumec |
|
Marie Fridrichová
|
Neaktivní
od 05.06.1961
|
člen |
21.05.1960 |
Adresa: |
179, Suchdol u Prahy, Tyršova, Tyršova 179, Suchdol u Prahy, Česká republika |
|
Jiří Doubrava
|
Neaktivní
od 05.06.1961
|
člen |
21.05.1960 |
Adresa: |
26401, 23034998, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Sukovo náměstí, 190, Sukovo náměstí 190, 26401 Sedlčany |
|
Břetislav Šraml
|
Neaktivní
od 05.06.1961
|
člen |
21.05.1960 |
Adresa: |
542/43, Příbram, Sedlčany, Sedlčany 542/43, okres: Příbram, Česká republika |
|
František Heřmánek
|
Neaktivní
od 03.06.1964
|
člen |
21.05.1960 |
Adresa: |
26401, 23038446, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Sokolovská, 543, Sokolovská 543, 26401 Sedlčany |
|
Vladimír Bartoš
|
Neaktivní
od 20.06.1968
|
člen |
21.05.1960 |
Adresa: |
40716, 26880091, Děčín, Jetřichovice, Jetřichovice, č.ev. 45, 40716 Jetřichovice |
|
Bohumil Čermák
|
Neaktivní
od 19.05.1981
|
předseda |
21.05.1960 |
Adresa: |
26401, 22899952, Příbram, Sedlčany, Libíň, 7, Libíň 7, 26401 Sedlčany |
|
František Jakubů
|
Neaktivní
od 21.05.1960
|
zástupce předsedy |
22.08.1958 |
Adresa: |
Praha XCI,, U Malvazinek, 16 |
|
Antonín Bouma
|
Neaktivní
od 21.05.1960
|
člen výboru |
22.08.1958 |
Adresa: |
23035331, Příbram, Sedlčany, 224 |
|
Vladimír Jantač
|
Neaktivní
od 21.05.1960
|
člen výboru |
22.08.1958 |
Adresa: |
Benešov u Prahy, ul.Rudé armády, 455 |
|
Josef Kocoura
|
Neaktivní
od 21.05.1960
|
člen výboru |
22.08.1958 |
Adresa: |
23037679, Příbram, Sedlčany, 466 |
|
Tomáš Komrska
|
Neaktivní
od 21.05.1960
|
člen výboru |
22.08.1958 |
Adresa: |
Tábor, Tábor, Roosewsltovo nám., 831 |
|
Josef Vašák
|
Neaktivní
od 21.05.1960
|
člen výboru |
22.08.1958 |
Adresa: |
23034076, Příbram, Sedlčany, 85 |
|
František Jakubů
|
Neaktivní
od 21.05.1960
|
zástupce předsedy |
22.08.1958 |
Adresa: |
15521, 22109544, Praha, Sobín, Hostivická, 16, 36, Hostivická 16/36, Sobín, 15521 Praha 5 |
|
Antonín Bouma
|
Neaktivní
od 21.05.1960
|
člen výboru |
22.08.1958 |
Adresa: |
26401, 23035331, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Lidická, 224, Lidická 224, 26401 Sedlčany |
|
Vladimír Jantač
|
Neaktivní
od 21.05.1960
|
člen výboru |
22.08.1958 |
Adresa: |
455, Benešov u Prahy, ul.Rudé armády, ul.Rudé armády 455, Benešov u Prahy, Česká republika |
|
Josef Kocoura
|
Neaktivní
od 21.05.1960
|
člen výboru |
22.08.1958 |
Adresa: |
26401, 23037679, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Novoměstská, 466, Novoměstská 466, 26401 Sedlčany |
|
Tomáš Komrska
|
Neaktivní
od 21.05.1960
|
člen výboru |
22.08.1958 |
Adresa: |
39002, 31002951, Tábor, Tábor, Tábor, Bydlinského, Bydlinského č.ev. 831, 39002 Tábor |
|
Josef Vašák
|
Neaktivní
od 21.05.1960
|
člen výboru |
22.08.1958 |
Adresa: |
26401, 23034076, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Nádražní, 85, Nádražní 85, 26401 Sedlčany |
|
Zdeněk Friesenhengst
|
Neaktivní
od 22.08.1958
|
člen výboru |
10.11.1957 |
Adresa: |
Tábor, Sezimovo Ústí, 12 |
|
Zdeněk Friesenhengst
|
Neaktivní
od 22.08.1958
|
člen výboru |
10.11.1957 |
Adresa: |
39101, 23431938, Tábor, Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, Bydlinského, 12, 19, Bydlinského 12/19, 39101 Sezimovo Ústí |
|
František Dostál
|
Neaktivní
od 10.11.1957
|
člen výboru |
25.02.1957 |
Adresa: |
26880024, Děčín, Jetřichovice, 35 |
|
Josef Smutný
|
Neaktivní
od 10.11.1957
|
člen výboru |
25.02.1957 |
Adresa: |
Nová Paka-Heřmanice, 65 |
|
Josef Kocour
|
Neaktivní
od 22.08.1958
|
zástupce předsedy výboru |
25.02.1957 |
Adresa: |
Suchdol u Prahy, 694 |
|
Karel Jindrák
|
Neaktivní
od 22.08.1958
|
člen výboru |
25.02.1957 |
Adresa: |
Dublovice u Sedlčan, 153 |
|
Oldřich Bouma
|
Neaktivní
od 22.08.1958
|
člen výboru |
25.02.1957 |
Adresa: |
23035145, Příbram, Sedlčany, Žižkova, 205 |
|
Božena Nová
|
Neaktivní
od 22.08.1958
|
člen výboru |
25.02.1957 |
Adresa: |
Suchdol u Prahy, 739 |
|
František Dostál
|
Neaktivní
od 10.11.1957
|
člen výboru |
25.02.1957 |
Adresa: |
40716, 26880024, Děčín, Jetřichovice, Jetřichovice, č.ev. 35, 40716 Jetřichovice |
|
Josef Smutný
|
Neaktivní
od 10.11.1957
|
člen výboru |
25.02.1957 |
Adresa: |
65, Nová Paka-Heřmanice, Nová Paka-Heřmanice 65, Česká republika |
|
Josef Kocour
|
Neaktivní
od 22.08.1958
|
zástupce předsedy výboru |
25.02.1957 |
Adresa: |
694, Suchdol u Prahy, Suchdol u Prahy 694, Česká republika |
|
Karel Jindrák
|
Neaktivní
od 22.08.1958
|
člen výboru |
25.02.1957 |
Adresa: |
26251, 22858059, Příbram, Dublovice, Dublovice, 153, č.p. 153, 26251 Dublovice |
|
Oldřich Bouma
|
Neaktivní
od 22.08.1958
|
člen výboru |
25.02.1957 |
Adresa: |
26401, 23035145, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Žižkova, 205, Žižkova 205, 26401 Sedlčany |
|
Božena Nová
|
Neaktivní
od 22.08.1958
|
člen výboru |
25.02.1957 |
Adresa: |
739, Suchdol u Prahy, Suchdol u Prahy 739, Česká republika |
|
Antonín Zamrazil
|
Neaktivní
od 25.02.1957
|
člen výboru |
28.07.1954 |
Adresa: |
16440030, Příbram, Vysoký Chlumec, 48 |
|
Jan Barták
|
Neaktivní
od 25.02.1957
|
člen výboru |
28.07.1954 |
Adresa: |
3043011, Benešov, Neveklov, 59 |
|
Tomáš Komrska
|
Neaktivní
od 25.02.1957
|
člen výboru |
28.07.1954 |
Adresa: |
31002951, Tábor, Tábor, 831 |
|
František Dostál
|
Neaktivní
od 25.02.1957
|
zástupce předsedy výboru |
28.07.1954 |
Adresa: |
26880024, Děčín, Jetřichovice, 35 |
|
Prokop Nechvíle
|
Neaktivní
od 21.05.1960
|
předseda výboru |
28.07.1954 |
Adresa: |
23034572, Příbram, Sedlčany, 138 |
|
Antonín Zamrazil
|
Neaktivní
od 25.02.1957
|
člen výboru |
28.07.1954 |
Adresa: |
26252, 16440030, Příbram, Vysoký Chlumec, Vysoký Chlumec, 48, č.p. 48, 26252 Vysoký Chlumec |
|
Jan Barták
|
Neaktivní
od 25.02.1957
|
člen výboru |
28.07.1954 |
Adresa: |
25756, 3043011, Benešov, Neveklov, Neveklov, náměstí Jana Heřmana, 59, náměstí Jana Heřmana 59, 25756 Neveklov |
|
Tomáš Komrska
|
Neaktivní
od 25.02.1957
|
člen výboru |
28.07.1954 |
Adresa: |
39002, 31002951, Tábor, Tábor, Tábor, Bydlinského, Bydlinského č.ev. 831, 39002 Tábor |
|
František Dostál
|
Neaktivní
od 25.02.1957
|
zástupce předsedy výboru |
28.07.1954 |
Adresa: |
40716, 26880024, Děčín, Jetřichovice, Jetřichovice, č.ev. 35, 40716 Jetřichovice |
|
Prokop Nechvíle
|
Neaktivní
od 21.05.1960
|
předseda výboru |
28.07.1954 |
Adresa: |
26401, 23034572, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Tyršova, 138, Tyršova 138, 26401 Sedlčany |
|
Miloslav Sochůrek
|
Neaktivní
od 28.07.1954
|
člen představenstva |
05.12.1951 |
|
Oldřich Bouma
|
Neaktivní
od 28.07.1954
|
člen představenstva |
05.12.1951 |
Adresa: |
23035196, Příbram, Sedlčany, 210 |
|
Jiří Novotný
|
Neaktivní
od 28.07.1954
|
člen představenstva |
05.12.1951 |
Adresa: |
23037571, Příbram, Sedlčany, 456 |
|
Prokop Nechvíle
|
Neaktivní
od 28.07.1954
|
člen představenstva |
05.12.1951 |
Adresa: |
23034572, Příbram, Sedlčany, 138 |
|
Antonín Zamrazil
|
Neaktivní
od 28.07.1954
|
člen představenstva |
05.12.1951 |
Adresa: |
16440030, Příbram, Vysoký Chlumec, 48 |
|
Miloslav Sochůrek
|
Neaktivní
od 28.07.1954
|
člen představenstva |
05.12.1951 |
Adresa: |
25210, 12825263, Praha-západ, Zahořany, Zahořany, 18, č.p. 18, 25210 Zahořany |
|
Oldřich Bouma
|
Neaktivní
od 28.07.1954
|
člen představenstva |
05.12.1951 |
Adresa: |
26401, 23035196, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Žižkova, 210, Žižkova 210, 26401 Sedlčany |
|
Jiří Novotný
|
Neaktivní
od 28.07.1954
|
člen představenstva |
05.12.1951 |
Adresa: |
26401, 23037571, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Kapitána Jaroše, 456, Kapitána Jaroše 456, 26401 Sedlčany |
|
Prokop Nechvíle
|
Neaktivní
od 28.07.1954
|
člen představenstva |
05.12.1951 |
Adresa: |
26401, 23034572, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Tyršova, 138, Tyršova 138, 26401 Sedlčany |
|
Antonín Zamrazil
|
Neaktivní
od 28.07.1954
|
člen představenstva |
05.12.1951 |
Adresa: |
26252, 16440030, Příbram, Vysoký Chlumec, Vysoký Chlumec, 48, č.p. 48, 26252 Vysoký Chlumec |
|