JITKA KUBÍČKOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda představenstva |
19.06.2024 |
Adresa: |
41201, 16648561, Litoměřice, Terezín, České Kopisty, 45, České Kopisty 45, 41201 Terezín |
|
MARIAN REMŠÍK
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
08.10.2020 |
Adresa: |
27745, 2111578, Mělník, Vojkovice, Křivousy, 18 |
|
ing. EMIL FUHRMANN
|
Aktivní
|
Místopředseda představenstva |
08.10.2020 |
Adresa: |
19800, 22424997, Hlavní město Praha, Praha, Hloubětín, Poděbradská, 560, 127 |
|
JAROSLAV BABICA
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
08.10.2020 |
Adresa: |
25063, 74525395, Praha-východ, Nová Ves, Nová Ves, Před Obcí, 310 |
|
VÁCLAV SRP
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
08.10.2020 |
Adresa: |
14300, 21924589, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Emlerova, 851, 6 |
|
JIŘÍ STRÁNSKÝ
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
08.10.2020 |
Adresa: |
29471, 2579782, Mladá Boleslav, Zdětín, Zdětín, 110 |
|
JAROSLAV BABICA
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
08.10.2020 |
Adresa: |
25063, 74525395, Praha-východ, Nová Ves, Nová Ves, Před Obcí, 310, Před Obcí 310, 25063 Nová Ves |
|
MARIAN REMŠÍK
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
08.10.2020 |
Adresa: |
27745, 2111578, Mělník, Vojkovice, Křivousy, 18, Křivousy 18, 27745 Vojkovice |
|
VÁCLAV SRP
|
Neaktivní
od 01.09.2023
|
Člen představenstva |
08.10.2020 |
Adresa: |
14300, 21924589, Praha, Modřany, Emlerova, 851, 6, Emlerova 851/6, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
JIŘÍ STRÁNSKÝ
|
Neaktivní
od 01.09.2023
|
Člen představenstva |
08.10.2020 |
Adresa: |
29471, 2579782, Mladá Boleslav, Zdětín, Zdětín, 110, č.p. 110, 29471 Zdětín |
|
ing. EMIL FUHRMANN
|
Neaktivní
od 19.06.2024
|
Místopředseda představenstva |
08.10.2020 |
Adresa: |
19800, 22424997, Praha, Hloubětín, Poděbradská, 560, 127, Poděbradská 560/127, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
JAROSLAV BABICA
|
Neaktivní
od 08.10.2020
|
člen představenstva |
25.03.2016 |
Adresa: |
25063, 74525395, Praha-východ, Nová Ves, Nová Ves, Před Obcí, 310 |
|
JAROSLAV BABICA
|
Neaktivní
od 08.10.2020
|
člen představenstva |
25.03.2016 |
Adresa: |
25063, 74525395, Praha-východ, Nová Ves, Nová Ves, Před Obcí, 310, Před Obcí 310, 25063 Nová Ves |
|
Jaroslav Babica
|
Neaktivní
od 25.03.2016
|
člen představenstva |
22.09.2015 |
Adresa: |
14200, 21851808, Praha, Kamýk, Cílkova, 646, 10 |
|
MARIAN REMŠÍK
|
Neaktivní
od 08.10.2020
|
Místopředseda představenstva |
22.09.2015 |
Adresa: |
27745, 2111578, Vojkovice, Křivousy, 18 |
|
IVANA MALINOVÁ
|
Neaktivní
od 08.10.2020
|
Člen představenstva |
22.09.2015 |
Adresa: |
15800, 22029770, Praha, Košíře, Česká, 1113, 1 |
|
JIŘÍ STRÁNSKÝ
|
Neaktivní
od 08.10.2020
|
člen představenstva |
22.09.2015 |
Adresa: |
29471, 2579782, Zdětín, Zdětín, 110 |
|
Ing. EMIL FUHRMANN
|
Neaktivní
od 08.10.2020
|
předseda představenstva |
22.09.2015 |
Adresa: |
19800, 22424997, Praha, Hloubětín, Poděbradská, 560, 127 |
|
JAROSLAV BABICA
|
Neaktivní
od 25.03.2016
|
člen představenstva |
22.09.2015 |
Adresa: |
14200, 21851808, Praha, Kamýk, Cílkova, 646, 10, Cílkova 646/10, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
JIŘÍ STRÁNSKÝ
|
Neaktivní
od 08.10.2020
|
člen představenstva |
22.09.2015 |
Adresa: |
29471, 2579782, Mladá Boleslav, Zdětín, Zdětín, 110, č.p. 110, 29471 Zdětín |
|
ing. EMIL FUHRMANN
|
Neaktivní
od 08.10.2020
|
předseda představenstva |
22.09.2015 |
Adresa: |
19800, 22424997, Praha, Hloubětín, Poděbradská, 560, 127, Poděbradská 560/127, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
MARIAN REMŠÍK
|
Neaktivní
od 08.10.2020
|
Místopředseda představenstva |
22.09.2015 |
Adresa: |
27745, 2111578, Mělník, Vojkovice, Křivousy, 18, Křivousy 18, 27745 Vojkovice |
|
IVANA MALINOVÁ
|
Neaktivní
od 08.10.2020
|
Člen představenstva |
22.09.2015 |
Adresa: |
15800, 22029770, Praha, Košíře, Česká, 1113, 1, Česká 1113/1, Košíře, 15800 Praha 5 |
|
JAROSLAV BABICA
|
Neaktivní
od 22.09.2015
|
člen představenstva |
05.06.2013 |
Adresa: |
14200, 21851808, Hlavní město Praha, Praha, Kamýk, Cílkova, 646, 10 |
|
JAROSLAV BABICA
|
Neaktivní
od 22.09.2015
|
člen představenstva |
05.06.2013 |
Adresa: |
14200, 21851808, Praha, Kamýk, Cílkova, 646, 10, Cílkova 646/10, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Ing. Emil Fuhrmann
|
Neaktivní
od 22.09.2015
|
předseda představenstva |
04.08.2010 |
Adresa: |
19400, 22424997, Praha 9, Poděbradská, 560, 127 |
|
Václav Srp
|
Neaktivní
od 22.09.2015
|
místopředseda představenstva |
04.08.2010 |
Adresa: |
14300, 21924589, Praha 4, Emlerova, 851, 6 |
|
Jiří Stránský
|
Neaktivní
od 22.09.2015
|
člen představenstva |
04.08.2010 |
Adresa: |
29471, Mladá Boleslav, p. Benátky nad Jizerou, Zdětín, 110 |
|
Marian Remšík
|
Neaktivní
od 22.09.2015
|
člen představenstva |
04.08.2010 |
Adresa: |
27744, Mělník, p. Vojkovice, Křivousy, 18 |
|
ing. EMIL FUHRMANN
|
Neaktivní
od 22.09.2015
|
předseda představenstva |
04.08.2010 |
Adresa: |
19800, 22424997, Praha, Hloubětín, Poděbradská, 560, 127, Poděbradská 560/127, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
VÁCLAV SRP
|
Neaktivní
od 22.09.2015
|
místopředseda představenstva |
04.08.2010 |
Adresa: |
14300, 21924589, Praha, Modřany, Emlerova, 851, 6, Emlerova 851/6, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Jiří Stránský
|
Neaktivní
od 22.09.2015
|
člen představenstva |
04.08.2010 |
Adresa: |
Mladá Boleslav, p. Benátky nad Jizerou, Zdětín, 29471, 29471 p. Benátky nad Jizerou - Zdětín 110, okres: Mladá Boleslav, Česká republika |
|
MARIAN REMŠÍK
|
Neaktivní
od 22.09.2015
|
člen představenstva |
04.08.2010 |
Adresa: |
27745, 2111578, Mělník, Vojkovice, Křivousy, 18, Křivousy 18, 27745 Vojkovice |
|
Václav Srp
|
Neaktivní
od 04.08.2010
|
předseda představenstva |
17.03.2008 |
Adresa: |
14300, 21924589, Praha 4, Praha 4, Emlerova, 851/6 |
|
Ing. Emil Fuhrmann
|
Neaktivní
od 04.08.2010
|
místopředseda představenstva |
17.03.2008 |
Adresa: |
19400, 22424997, Praha 9, Poděbradská, 560/127 |
|
VÁCLAV SRP
|
Neaktivní
od 04.08.2010
|
předseda představenstva |
17.03.2008 |
Adresa: |
14300, 21924589, Praha, Modřany, Emlerova, 851, 6, Emlerova 851/6, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
ing. EMIL FUHRMANN
|
Neaktivní
od 04.08.2010
|
místopředseda představenstva |
17.03.2008 |
Adresa: |
19800, 22424997, Praha, Hloubětín, Poděbradská, 560, 127, Poděbradská 560/127, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
Ing. Jiří Vávra
|
Neaktivní
od 17.03.2008
|
předseda |
28.06.2000 |
Adresa: |
11000, 21716897, Praha 1, Praha 1, Náprstkova, 213/5 |
|
Václav Srp
|
Neaktivní
od 17.03.2008
|
místopředseda |
28.06.2000 |
Adresa: |
14300, 21924589, Praha 4, Praha 4, Emlerova, 851/6 |
|
Ladislav Volešák
|
Neaktivní
od 04.08.2010
|
člen |
28.06.2000 |
Adresa: |
25009, 6540091, Praha-západ, Hradištko, Rajchardov, 154 |
|
Radka Procházková
|
Neaktivní
od 04.08.2010
|
člen |
28.06.2000 |
Adresa: |
29471, Mladá Boleslav, p. Benátky n. Jizerou, Zdětín, 24 |
|
Jaroslav Bílek
|
Neaktivní
od 20.09.2012
|
člen |
28.06.2000 |
Adresa: |
27744, Mělník, p. Vojkovice, Hostín u Vojkovic, 41 |
|
Ing. Jiří Vávra
|
Neaktivní
od 17.03.2008
|
předseda |
28.06.2000 |
Adresa: |
11000, 21716897, Praha, Staré Město, Náprstkova, 213, 5, Náprstkova 213/5, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
VÁCLAV SRP
|
Neaktivní
od 17.03.2008
|
místopředseda |
28.06.2000 |
Adresa: |
14300, 21924589, Praha, Modřany, Emlerova, 851, 6, Emlerova 851/6, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Ladislav Volešák
|
Neaktivní
od 04.08.2010
|
člen |
28.06.2000 |
Adresa: |
25209, 6540091, Praha-západ, Hradištko, Rajchardov, Četnická, 154, Četnická 154, Rajchardov, 25209 Hradištko |
|
Radka Procházková
|
Neaktivní
od 04.08.2010
|
člen |
28.06.2000 |
Adresa: |
24, Mladá Boleslav, p. Benátky n. Jizerou, Zdětín, 29471, Zdětín 24, 29471 p. Benátky n. Jizerou, okres: Mladá Boleslav, Česká republika |
|
Jaroslav Bílek
|
Neaktivní
od 20.09.2012
|
člen |
28.06.2000 |
Adresa: |
41, Mělník, p. Vojkovice, Hostín u Vojkovic, 27744, Hostín u Vojkovic 41, 27744 p. Vojkovice, okres: Mělník, Česká republika |
|
Milan Blohoň
|
Neaktivní
od 28.06.2000
|
člen |
20.08.1992 |
Adresa: |
KLadno-Rozdělov, J. Dimitriva 365 |
|
Jan Bota
|
Neaktivní
od 28.06.2000
|
člen |
20.08.1992 |
Adresa: |
Okr. Praha - západ, Brunšov 32 |
|
František Škrob
|
Neaktivní
od 28.06.2000
|
člen |
20.08.1992 |
Adresa: |
11000, 22663495, Praha 10, Slovinská, 17 |
|
Milan Blohoň
|
Neaktivní
od 28.06.2000
|
člen |
20.08.1992 |
Adresa: |
KLadno-Rozdělov, J. Dimitriva 365, J. Dimitriva 365, KLadno-Rozdělov, Česká republika |
|
Jan Bota
|
Neaktivní
od 28.06.2000
|
člen |
20.08.1992 |
Adresa: |
Okr. Praha - západ, Brunšov 32, Brunšov 32, Okr. Praha - západ, Česká republika |
|
František Škrob
|
Neaktivní
od 28.06.2000
|
člen |
20.08.1992 |
Adresa: |
10100, 22663495, Praha, Vršovice, Slovinská, 760, 17, Slovinská 760/17, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Ing. Jiří Vávra
|
Neaktivní
od 28.06.2000
|
předseda |
30.06.1991 |
Adresa: |
15000, 22099298, Praha 5, Pod Děvínem, 25 |
|
Josef Verner
|
Neaktivní
od 28.06.2000
|
Místopředseda |
30.06.1991 |
Adresa: |
okr. Mladá Boleslav, Zdětín 98/156 Benátky nad JIz. |
|
Ing. Jiří Vávra
|
Neaktivní
od 28.06.2000
|
předseda |
30.06.1991 |
Adresa: |
15000, 22099298, Praha, Smíchov, Pod Děvínem, 2207, 25, Pod Děvínem 2207/25, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Josef Verner
|
Neaktivní
od 28.06.2000
|
Místopředseda |
30.06.1991 |
Adresa: |
okr. Mladá Boleslav, Zdětín 98/156 Benátky nad JIz., Zdětín 98/156 Benátky nad JIz., okr. Mladá Boleslav, Česká republika |
|
Josef Verner
|
Neaktivní
od 28.06.2000
|
pověřený člen |
06.08.1990 |
Adresa: |
Benátky n.Jizerou Okr. ML.Bol., Zdětín 98/156 |
|
Ing. Petr Koukolíček
|
Neaktivní
od 28.06.2000
|
člen |
06.08.1990 |
Adresa: |
p. Úžice u Kralup n. Vlt.Měln., Kozomín 109 |
|
Jiří Pokorný
|
Neaktivní
od 28.06.2000
|
člen |
06.08.1990 |
Adresa: |
Gagarinova 713, Kralupy n.Vltavou,Okr.Mělník |
|
Josef Verner
|
Neaktivní
od 28.06.2000
|
pověřený člen |
06.08.1990 |
Adresa: |
Benátky n.Jizerou Okr. ML.Bol., Zdětín 98/156, Zdětín 98/156, Benátky n.Jizerou Okr. ML.Bol., Česká republika |
|
Ing. Petr Koukolíček
|
Neaktivní
od 28.06.2000
|
člen |
06.08.1990 |
Adresa: |
p. Úžice u Kralup n. Vlt.Měln., Kozomín 109, Kozomín 109, p. Úžice u Kralup n. Vlt.Měln., Česká republika |
|
Jiří Pokorný
|
Neaktivní
od 28.06.2000
|
člen |
06.08.1990 |
Adresa: |
Gagarinova 713, Kralupy n.Vltavou,Okr.Mělník, Kralupy n.Vltavou,Okr.Mělník, Gagarinova 713, Česká republika |
|