Mgr. Bc. PETR AUF
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
02.08.2023 |
Adresa: |
43151, 18490565, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Chomutovská, 65, Chomutovská 65, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
Ing. STANISLAV POTŮČEK
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
02.08.2023 |
Adresa: |
43151, 18494609, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 17. listopadu, 479, 17. listopadu 479, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
KAREL HÁŠA
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
02.08.2023 |
Adresa: |
43151, 27502155, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Říční, 713, Říční 713, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
Ing. RENÉ HEREL
|
Aktivní
|
člen představenstva |
02.08.2023 |
Adresa: |
43151, 18485553, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Klášterec nad Ohří, Topolová, 578, Topolová 578, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
DAGMAR HLAVÁČKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
02.08.2023 |
Adresa: |
43151, 18496415, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Ječná, 661, Ječná 661, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
JAROSLAV JEŽEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
02.08.2023 |
Adresa: |
43151, 18496288, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Žitná, 648, Žitná 648, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
TOMÁŠ MOZIK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
02.08.2023 |
Adresa: |
43201, 18474071, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Golovinova, 1329, Golovinova 1329, 43201 Kadaň |
|
JITKA KOTALÍKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
02.08.2023 |
Adresa: |
43151, 18483186, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Klášterec nad Ohří, Zahradní, 329, Zahradní 329, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
PETR KOVÁŘ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
02.08.2023 |
Adresa: |
43151, 18485448, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Klášterec nad Ohří, Lípová, 567, Lípová 567, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
ZUZANA URBÁNKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
02.08.2023 |
Adresa: |
43151, 18485201, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Klášterec nad Ohří, Družstevní, 543, Družstevní 543, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
JITKA KOTALÍKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
19.07.2019 |
Adresa: |
43151, 18483186, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Klášterec nad Ohří, Zahradní, 329 |
|
Mgr. Bc. PETR AUF
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
25.07.2018 |
Adresa: |
43151, 18490565, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Chomutovská, 65 |
|
Ing. STANISLAV POTŮČEK
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
25.07.2018 |
Adresa: |
43151, 18494609, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 17. listopadu, 479 |
|
KAREL HÁŠA
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
25.07.2018 |
Adresa: |
43151, 27502155, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Říční, 713 |
|
Ing. RENÉ HEREL
|
Aktivní
|
člen představenstva |
25.07.2018 |
Adresa: |
43151, 18485553, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Klášterec nad Ohří, Topolová, 578 |
|
DAGMAR HLAVÁČKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
25.07.2018 |
Adresa: |
43151, 18496415, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Ječná, 661 |
|
JAROSLAV JEŽEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
25.07.2018 |
Adresa: |
43151, 18496288, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Žitná, 648 |
|
Bc. JAROSLAV KREJSA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
25.07.2018 |
Adresa: |
43151, 18496334, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Polní, 653 |
|
TOMÁŠ MOZIK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
25.07.2018 |
Adresa: |
43201, 18474071, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Golovinova, 1329 |
|
JITKA KOTALÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.08.2023
|
člen představenstva |
19.07.2019 |
Adresa: |
43151, 18483186, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Klášterec nad Ohří, Zahradní, 329, Zahradní 329, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
HELENA JELÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.11.2018
|
člen představenstva |
25.07.2018 |
Adresa: |
43151, 30938376, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Hradiště, 18 |
|
MARTA ANTALOVÁ
|
Neaktivní
od 30.07.2019
|
člen představenstva |
25.07.2018 |
Adresa: |
43151, 18493891, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Pod Stadionem, 407 |
|
HELENA JELÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.11.2018
|
člen představenstva |
25.07.2018 |
Adresa: |
43151, 30938376, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Hradiště, 18, Hradiště 18, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
MARTA ANTALOVÁ
|
Neaktivní
od 30.07.2019
|
člen představenstva |
25.07.2018 |
Adresa: |
43151, 18493891, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Pod Stadionem, 407, Pod Stadionem 407, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
Ing. RENÉ HEREL
|
Neaktivní
od 02.08.2023
|
člen představenstva |
25.07.2018 |
Adresa: |
43151, 18485553, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Klášterec nad Ohří, Topolová, 578, Topolová 578, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
DAGMAR HLAVÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.08.2023
|
člen představenstva |
25.07.2018 |
Adresa: |
43151, 18496415, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Ječná, 661, Ječná 661, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
JAROSLAV JEŽEK
|
Neaktivní
od 02.08.2023
|
člen představenstva |
25.07.2018 |
Adresa: |
43151, 18496288, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Žitná, 648, Žitná 648, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
Bc. JAROSLAV KREJSA
|
Neaktivní
od 02.08.2023
|
člen představenstva |
25.07.2018 |
Adresa: |
43151, 18496334, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Polní, 653, Polní 653, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
TOMÁŠ MOZIK
|
Neaktivní
od 02.08.2023
|
člen představenstva |
25.07.2018 |
Adresa: |
43201, 18474071, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Golovinova, 1329, Golovinova 1329, 43201 Kadaň |
|
Mgr. Bc. PETR AUF
|
Neaktivní
od 02.08.2023
|
předseda představenstva |
25.07.2018 |
Adresa: |
43151, 18490565, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Chomutovská, 65, Chomutovská 65, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
Ing. STANISLAV POTŮČEK
|
Neaktivní
od 02.08.2023
|
místopředseda představenstva |
25.07.2018 |
Adresa: |
43151, 18494609, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 17. listopadu, 479, 17. listopadu 479, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
KAREL HÁŠA
|
Neaktivní
od 02.08.2023
|
místopředseda představenstva |
25.07.2018 |
Adresa: |
43151, 27502155, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Říční, 713, Říční 713, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
HELENA JELÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.07.2018
|
Člen představenstva |
12.09.2015 |
Adresa: |
43151, 30938376, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Hradiště, 18 |
|
HELENA JELÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.07.2018
|
Člen představenstva |
12.09.2015 |
Adresa: |
43151, 30938376, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Hradiště, 18, Hradiště 18, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
PETR AUF
|
Neaktivní
od 25.07.2018
|
Předseda představenstva |
01.08.2013 |
Adresa: |
43151, 18490565, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Chomutovská, 65 |
|
Ing. STANISLAV POTŮČEK
|
Neaktivní
od 25.07.2018
|
Místopředseda představenstva |
01.08.2013 |
Adresa: |
43151, 18494609, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 17. listopadu, 479 |
|
KAREL HÁŠA
|
Neaktivní
od 25.07.2018
|
Místopředseda představenstva |
01.08.2013 |
Adresa: |
43151, 27502155, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Říční, 713 |
|
RENÉ HEREL
|
Neaktivní
od 01.08.2013
|
Člen představenstva |
01.08.2013 |
Adresa: |
43151, 18485553, Klášterec nad Ohří, Klášterec nad Ohří, Topolová, 578 |
|
JAROSLAV JEŽEK
|
Neaktivní
od 25.07.2018
|
Člen představenstva |
01.08.2013 |
Adresa: |
43151, 18496288, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Žitná, 648 |
|
HELENA JELÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.09.2015
|
Člen představenstva |
01.08.2013 |
Adresa: |
43151, 18496342, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Polní, 654 |
|
JAROSLAV KREJSA
|
Neaktivní
od 01.08.2013
|
Člen představenstva |
01.08.2013 |
Adresa: |
43151, 18496334, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Polní, 653 |
|
MARTA ANTALOVÁ
|
Neaktivní
od 25.07.2018
|
Člen představenstva |
01.08.2013 |
Adresa: |
43151, 18493891, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Pod Stadionem, 407 |
|
HORST REIF
|
Neaktivní
od 01.08.2013
|
Člen představenstva |
01.08.2013 |
Adresa: |
43201, 18471439, Kadaň, Kadaň, kpt. Jaroše, 1065 |
|
Bc. RENÉ HEREL
|
Neaktivní
od 25.07.2018
|
Člen představenstva |
01.08.2013 |
Adresa: |
43151, 18485553, Klášterec nad Ohří, Klášterec nad Ohří, Topolová, 578 |
|
Bc. JAROSLAV KREJSA
|
Neaktivní
od 25.07.2018
|
Člen představenstva |
01.08.2013 |
Adresa: |
43151, 18496334, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Polní, 653 |
|
DAGMAR HLAVÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.07.2018
|
Člen představenstva |
01.08.2013 |
Adresa: |
43151, 18496415, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Ječná, 661 |
|
TOMÁŠ MOZIK
|
Neaktivní
od 25.07.2018
|
Člen představenstva |
01.08.2013 |
Adresa: |
43201, 18474071, Kadaň, Kadaň, Golovinova, 1329 |
|
PETR AUF
|
Neaktivní
od 25.07.2018
|
Předseda představenstva |
01.08.2013 |
Adresa: |
43151, 18490565, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Chomutovská, 65, Chomutovská 65, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
Ing. STANISLAV POTŮČEK
|
Neaktivní
od 25.07.2018
|
Místopředseda představenstva |
01.08.2013 |
Adresa: |
43151, 18494609, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 17. listopadu, 479, 17. listopadu 479, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
KAREL HÁŠA
|
Neaktivní
od 25.07.2018
|
Místopředseda představenstva |
01.08.2013 |
Adresa: |
43151, 27502155, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Říční, 713, Říční 713, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
RENÉ HEREL
|
Neaktivní
od 01.08.2013
|
Člen představenstva |
01.08.2013 |
Adresa: |
43151, 18485553, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Klášterec nad Ohří, Topolová, 578, Topolová 578, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
JAROSLAV JEŽEK
|
Neaktivní
od 25.07.2018
|
Člen představenstva |
01.08.2013 |
Adresa: |
43151, 18496288, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Žitná, 648, Žitná 648, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
HELENA JELÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.09.2015
|
Člen představenstva |
01.08.2013 |
Adresa: |
43151, 18496342, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Polní, 654, Polní 654, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
JAROSLAV KREJSA
|
Neaktivní
od 01.08.2013
|
Člen představenstva |
01.08.2013 |
Adresa: |
43151, 18496334, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Polní, 653, Polní 653, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
MARTA ANTALOVÁ
|
Neaktivní
od 25.07.2018
|
Člen představenstva |
01.08.2013 |
Adresa: |
43151, 18493891, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Pod Stadionem, 407, Pod Stadionem 407, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
HORST REIF
|
Neaktivní
od 01.08.2013
|
Člen představenstva |
01.08.2013 |
Adresa: |
43201, 18471439, Chomutov, Kadaň, Kadaň, kpt. Jaroše, 1065, kpt. Jaroše 1065, 43201 Kadaň |
|
Bc. JAROSLAV KREJSA
|
Neaktivní
od 25.07.2018
|
Člen představenstva |
01.08.2013 |
Adresa: |
43151, 18496334, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Polní, 653, Polní 653, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
DAGMAR HLAVÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.07.2018
|
Člen představenstva |
01.08.2013 |
Adresa: |
43151, 18496415, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Ječná, 661, Ječná 661, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
TOMÁŠ MOZIK
|
Neaktivní
od 25.07.2018
|
Člen představenstva |
01.08.2013 |
Adresa: |
43201, 18474071, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Golovinova, 1329, Golovinova 1329, 43201 Kadaň |
|
Bc. RENÉ HEREL
|
Neaktivní
od 25.07.2018
|
Člen představenstva |
01.08.2013 |
Adresa: |
43151, 18485553, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Klášterec nad Ohří, Topolová, 578, Topolová 578, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
Petr Auf
|
Neaktivní
od 01.08.2013
|
Předseda |
29.05.2012 |
Adresa: |
43151, 18490565, Klášterec nad Ohří, Chomutovská, 65 |
|
PETR AUF
|
Neaktivní
od 01.08.2013
|
Předseda |
29.05.2012 |
Adresa: |
43151, 18490565, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Chomutovská, 65, Chomutovská 65, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
Karel Háša
|
Neaktivní
od 01.08.2013
|
Místopředseda |
31.01.2011 |
Adresa: |
43151, Klášterec nad Ohří, Miřetice, Říční, 713 |
|
Karel Háša
|
Neaktivní
od 01.08.2013
|
Místopředseda |
31.01.2011 |
Adresa: |
43151, 73389315, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Nádražní, 880, Nádražní 880, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
Dagmar Hlaváčková
|
Neaktivní
od 01.08.2013
|
Člen představenstva |
07.08.2008 |
Adresa: |
43151, Klášterec nad Ohří, Miřetice, Ječná, 661 |
|
Dagmar Hlaváčková
|
Neaktivní
od 01.08.2013
|
Člen představenstva |
07.08.2008 |
Adresa: |
43151, 73389315, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Nádražní, 880, Nádražní 880, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
Karel Háša
|
Neaktivní
od 31.01.2011
|
Místopředseda |
26.05.2006 |
Adresa: |
43151, 18485103, Klášterec nad Ohří, Dlouhá, 533 |
|
Petr Auf
|
Neaktivní
od 29.05.2012
|
Předseda |
26.05.2006 |
Adresa: |
43151, 18496474, Klášterec nad Ohří, Dlouhá, 667 |
|
Helena Jelínková
|
Neaktivní
od 01.08.2013
|
Člen představenstva |
26.05.2006 |
Adresa: |
43151, 18496342, Klášterec nad Ohří, Polní, 654 |
|
Karel Háša
|
Neaktivní
od 31.01.2011
|
Místopředseda |
26.05.2006 |
Adresa: |
43151, 18485103, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Klášterec nad Ohří, Dlouhá, 533, Dlouhá 533, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
Petr Auf
|
Neaktivní
od 29.05.2012
|
Předseda |
26.05.2006 |
Adresa: |
43151, 18496474, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Dlouhá, 667, Dlouhá 667, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
HELENA JELÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.08.2013
|
Člen představenstva |
26.05.2006 |
Adresa: |
43151, 18496342, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Polní, 654, Polní 654, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
Helena Jelínková
|
Neaktivní
od 26.05.2006
|
Člen představenstva |
20.11.2003 |
Adresa: |
43151, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Lipová, 567 |
|
Karel Háša
|
Neaktivní
od 26.05.2006
|
Člen představenstva |
20.11.2003 |
Adresa: |
43151, 18485103, Klášterec nad Ohří, Dlouhá, 533 |
|
Petr Auf
|
Neaktivní
od 26.05.2006
|
Místopředseda |
20.11.2003 |
Adresa: |
43151, 18496474, Klášterec nad Ohří, Dlouhá, 667 |
|
Bc. Jaroslav Kohout
|
Neaktivní
od 26.05.2006
|
Předseda |
20.11.2003 |
Adresa: |
43151, Klášterec nad Ohří, Lipová, 563 |
|
Jaroslav Krejsa
|
Neaktivní
od 01.08.2013
|
Člen představenstva |
20.11.2003 |
Adresa: |
43151, 18496334, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Polní, 653 |
|
Jaroslav Ježek
|
Neaktivní
od 01.08.2013
|
Člen představenstva |
20.11.2003 |
Adresa: |
43151, 18496288, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Žitná, 648 |
|
Marta Antalová
|
Neaktivní
od 01.08.2013
|
Člen představenstva |
20.11.2003 |
Adresa: |
43151, 18493891, Klášterec nad Ohří, Pod Stadionem, 407 |
|
René Herel
|
Neaktivní
od 01.08.2013
|
Člen představenstva |
20.11.2003 |
Adresa: |
43151, 18485553, Klášterec nad Ohří, Topolová, 578 |
|
Horst Reif
|
Neaktivní
od 01.08.2013
|
Člen představenstva |
20.11.2003 |
Adresa: |
43151, 18485570, Klášterec nad Ohří, Topolová, 580 |
|
Ing. Stanislav Potůček
|
Neaktivní
od 01.08.2013
|
Místopředseda |
20.11.2003 |
Adresa: |
43151, 18494609, Klášterec nad Ohří, 17.listopadu, 479 |
|
Helena Jelínková
|
Neaktivní
od 26.05.2006
|
Člen představenstva |
20.11.2003 |
Adresa: |
43151, 18485448, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Klášterec nad Ohří, Lípová, 567, Lípová 567, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
Karel Háša
|
Neaktivní
od 26.05.2006
|
Člen představenstva |
20.11.2003 |
Adresa: |
43151, 18485103, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Klášterec nad Ohří, Dlouhá, 533, Dlouhá 533, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
Petr Auf
|
Neaktivní
od 26.05.2006
|
Místopředseda |
20.11.2003 |
Adresa: |
43151, 18496474, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Dlouhá, 667, Dlouhá 667, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
Bc. Jaroslav Kohout
|
Neaktivní
od 26.05.2006
|
Předseda |
20.11.2003 |
Adresa: |
43151, 73389315, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Nádražní, 880, Nádražní 880, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
MARTA ANTALOVÁ
|
Neaktivní
od 01.08.2013
|
Člen představenstva |
20.11.2003 |
Adresa: |
43151, 18493891, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Pod Stadionem, 407, Pod Stadionem 407, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
Ing. STANISLAV POTŮČEK
|
Neaktivní
od 01.08.2013
|
Místopředseda |
20.11.2003 |
Adresa: |
43151, 18494609, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 17. listopadu, 479, 17. listopadu 479, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
RENÉ HEREL
|
Neaktivní
od 01.08.2013
|
Člen představenstva |
20.11.2003 |
Adresa: |
43151, 18485553, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Klášterec nad Ohří, Topolová, 578, Topolová 578, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
Horst Reif
|
Neaktivní
od 01.08.2013
|
Člen představenstva |
20.11.2003 |
Adresa: |
43151, 18485570, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Klášterec nad Ohří, Topolová, 580, Topolová 580, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
JAROSLAV KREJSA
|
Neaktivní
od 01.08.2013
|
Člen představenstva |
20.11.2003 |
Adresa: |
43151, 18496334, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Polní, 653, Polní 653, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
JAROSLAV JEŽEK
|
Neaktivní
od 01.08.2013
|
Člen představenstva |
20.11.2003 |
Adresa: |
43151, 18496288, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Žitná, 648, Žitná 648, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
Jaroslav Krejsa
|
Neaktivní
od 20.11.2003
|
Člen představenstva |
04.01.1999 |
Adresa: |
43151, 18496334, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Polní, 653 |
|
JAROSLAV KREJSA
|
Neaktivní
od 20.11.2003
|
Člen představenstva |
04.01.1999 |
Adresa: |
43151, 18496334, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Polní, 653, Polní 653, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
Tomáš Mozik
|
Neaktivní
od 20.11.2003
|
Člen představenstva |
14.07.1998 |
Adresa: |
43151, 18485588, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Topolová, 581 |
|
Jaroslav Ježek
|
Neaktivní
od 20.11.2003
|
Člen představenstva |
14.07.1998 |
Adresa: |
43151, 18496288, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Žitná, 648 |
|
Helena Jelínková
|
Neaktivní
od 20.11.2003
|
Člen představenstva |
14.07.1998 |
Adresa: |
43151, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Lipová, 567 |
|
Tomáš Mozik
|
Neaktivní
od 20.11.2003
|
Člen představenstva |
14.07.1998 |
Adresa: |
43151, 18485588, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Klášterec nad Ohří, Topolová, 581, Topolová 581, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
JAROSLAV JEŽEK
|
Neaktivní
od 20.11.2003
|
Člen představenstva |
14.07.1998 |
Adresa: |
43151, 18496288, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Žitná, 648, Žitná 648, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
Helena Jelínková
|
Neaktivní
od 20.11.2003
|
Člen představenstva |
14.07.1998 |
Adresa: |
43151, 73389315, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Nádražní, 880, Nádražní 880, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
Čestmír Zeman
|
Neaktivní
od 14.07.1998
|
Člen představenstva |
29.07.1996 |
Adresa: |
43151, 18485375, Klášterec nad Ohří, Příčná, 560 |
|
Ing. Stanislav Potůček
|
Neaktivní
od 20.11.2003
|
Člen představenstva |
29.07.1996 |
Adresa: |
43151, 18494609, Klášterec nad Ohří, 17.listopadu, 479 |
|
Bronislav Matys
|
Neaktivní
od 20.11.2003
|
Člen představenstva |
29.07.1996 |
Adresa: |
43151, 26132621, Klášterec nad Ohří, Dlouhá, 669 |
|
Čestmír Zeman
|
Neaktivní
od 14.07.1998
|
Člen představenstva |
29.07.1996 |
Adresa: |
43151, 18485375, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Klášterec nad Ohří, Příčná, 560, Příčná 560, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
Ing. STANISLAV POTŮČEK
|
Neaktivní
od 20.11.2003
|
Člen představenstva |
29.07.1996 |
Adresa: |
43151, 18494609, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 17. listopadu, 479, 17. listopadu 479, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
Bronislav Matys
|
Neaktivní
od 20.11.2003
|
Člen představenstva |
29.07.1996 |
Adresa: |
43151, 73389315, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Nádražní, 880, Nádražní 880, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
Jan Jirovec
|
Neaktivní
od 20.11.2003
|
Předseda |
31.05.1995 |
Adresa: |
43151, 18493874, Klášterec nad Ohří, Pod stadionem, 405 |
|
Jan Jirovec
|
Neaktivní
od 20.11.2003
|
Předseda |
31.05.1995 |
Adresa: |
43151, 18493874, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Pod Stadionem, 405, Pod Stadionem 405, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
Jiří Křemen
|
Neaktivní
od 29.07.1996
|
Člen představenstva |
03.06.1994 |
Adresa: |
43151, Kláštetec nad Ohří, Pod stadionem 405 |
|
Jiří Křemen
|
Neaktivní
od 29.07.1996
|
Člen představenstva |
03.06.1994 |
Adresa: |
43151, 73389315, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Nádražní, 880, Nádražní 880, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
Marie Zavoralová
|
Neaktivní
od 03.06.1994
|
Člen představenstva |
12.08.1993 |
Adresa: |
43151, 18485375, Klášterec nad Ohří, Příčná, 560 |
|
Ing. Josef Böhm
|
Neaktivní
od 31.05.1995
|
Předseda |
12.08.1993 |
Adresa: |
43151, 18485197, Klášterec nad Ohří, Družstevní, 542 |
|
Petr Richter
|
Neaktivní
od 31.05.1995
|
Člen představenstva |
12.08.1993 |
Adresa: |
43151, 18485189, Klášterec nad Ohří, Družstevní, 541 |
|
Václav Kolínek
|
Neaktivní
od 14.07.1998
|
Člen představenstva |
12.08.1993 |
Adresa: |
43151, 18485081, Klášterec nad Ohří, Dlouhá, 531 |
|
Petr Samec
|
Neaktivní
od 14.07.1998
|
Člen představenstva |
12.08.1993 |
Adresa: |
43151, 18496318, Klášterec nad Ohří, Polní, 651 |
|
Jaroslav Krejsa
|
Neaktivní
od 04.01.1999
|
Člen představenstva |
12.08.1993 |
Adresa: |
43151, 18496440, Klášterec nad Ohří, Žitná, 664 |
|
Milan Ducháč
|
Neaktivní
od 20.11.2003
|
Místopředseda |
12.08.1993 |
Adresa: |
18496474, Klášterec nad Ohří, Dlouhá, 667 |
|
Ing. Jaroslav Ticháček
|
Neaktivní
od 20.11.2003
|
Místopředseda |
12.08.1993 |
Adresa: |
43151, 18485294, Klášterec nad Ohří, Okružní, 552 |
|
Marie Zavoralová
|
Neaktivní
od 03.06.1994
|
Člen představenstva |
12.08.1993 |
Adresa: |
43151, 18485375, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Klášterec nad Ohří, Příčná, 560, Příčná 560, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
Petr Richter
|
Neaktivní
od 31.05.1995
|
Člen představenstva |
12.08.1993 |
Adresa: |
43151, 18485189, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Klášterec nad Ohří, Družstevní, 541, Družstevní 541, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
Ing. Josef Böhm
|
Neaktivní
od 31.05.1995
|
Předseda |
12.08.1993 |
Adresa: |
43151, 18485197, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Klášterec nad Ohří, Družstevní, 542, Družstevní 542, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
Václav Kolínek
|
Neaktivní
od 14.07.1998
|
Člen představenstva |
12.08.1993 |
Adresa: |
43151, 18485081, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Klášterec nad Ohří, Dlouhá, 531, Dlouhá 531, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
Petr Samec
|
Neaktivní
od 14.07.1998
|
Člen představenstva |
12.08.1993 |
Adresa: |
43151, 18496318, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Polní, 651, Polní 651, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
Jaroslav Krejsa
|
Neaktivní
od 04.01.1999
|
Člen představenstva |
12.08.1993 |
Adresa: |
43151, 18496440, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Žitná, 664, Žitná 664, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
Milan Ducháč
|
Neaktivní
od 20.11.2003
|
Místopředseda |
12.08.1993 |
Adresa: |
43151, 18496474, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Dlouhá, 667, Dlouhá 667, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
Ing. Jaroslav Ticháček
|
Neaktivní
od 20.11.2003
|
Místopředseda |
12.08.1993 |
Adresa: |
43151, 18485294, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Klášterec nad Ohří, Okružní, 552, Okružní 552, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
Alois Kytlica
|
Neaktivní
od 12.08.1993
|
Člen představenstva |
23.07.1992 |
Adresa: |
Klášterec nad Ohří, Pod stadionem, 4O3 |
|
Milan Ducháč
|
Neaktivní
od 12.08.1993
|
Člen představenstva |
23.07.1992 |
Adresa: |
18496474, Klášterec nad Ohří, Dlouhá, 667 |
|
Jindřich Stružinský
|
Neaktivní
od 20.11.2003
|
Člen představenstva |
23.07.1992 |
Adresa: |
Klášterec nad Ohří, Ječná, 66O |
|
Alois Kytlica
|
Neaktivní
od 12.08.1993
|
Člen představenstva |
23.07.1992 |
Adresa: |
4O3, Klášterec nad Ohří, Pod stadionem, Pod stadionem 4O3, Klášterec nad Ohří, Česká republika |
|
Milan Ducháč
|
Neaktivní
od 12.08.1993
|
Člen představenstva |
23.07.1992 |
Adresa: |
43151, 18496474, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Dlouhá, 667, Dlouhá 667, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
Jindřich Stružinský
|
Neaktivní
od 20.11.2003
|
Člen představenstva |
23.07.1992 |
Adresa: |
66O, Klášterec nad Ohří, Ječná, Ječná 66O, Klášterec nad Ohří, Česká republika |
|
Zdeněk Miller
|
Neaktivní
od 12.08.1993
|
Člen představenstva |
02.03.1990 |
Adresa: |
18496440, Klášterec nad Ohří, Žitná, 664 |
|
Zdeněk Miller
|
Neaktivní
od 12.08.1993
|
Člen představenstva |
02.03.1990 |
Adresa: |
43151, 18496440, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Žitná, 664, Žitná 664, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
Jan Brejcha
|
Neaktivní
od 23.07.1992
|
Člen představenstva |
06.06.1988 |
Adresa: |
18484522, Klášterec nad Ohří, Na vyhlídce, 475 |
|
Olga Hutrová
|
Neaktivní
od 23.07.1992
|
Člen představenstva |
06.06.1988 |
Adresa: |
18496300, Klášterec nad Ohří, Žitná, 650 |
|
Ing. Josef Martinů
|
Neaktivní
od 12.08.1993
|
Místopředseda |
06.06.1988 |
Adresa: |
18496377, Klášterec nad Ohří, Luční, 657 |
|
Ing. Jiří Štěpánek
|
Neaktivní
od 12.08.1993
|
Místopředseda |
06.06.1988 |
Adresa: |
18485456, Klášterec nad Ohří, Lípová, 568 |
|
Jan Brejcha
|
Neaktivní
od 23.07.1992
|
Člen představenstva |
06.06.1988 |
Adresa: |
43151, 18484522, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Klášterec nad Ohří, Na Vyhlídce, 475, Na Vyhlídce 475, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
Olga Hutrová
|
Neaktivní
od 23.07.1992
|
Člen představenstva |
06.06.1988 |
Adresa: |
43151, 18496300, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Žitná, 650, Žitná 650, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
Ing. Josef Martinů
|
Neaktivní
od 12.08.1993
|
Místopředseda |
06.06.1988 |
Adresa: |
43151, 18496377, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Luční, 657, Luční 657, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
Ing. Jiří Štěpánek
|
Neaktivní
od 12.08.1993
|
Místopředseda |
06.06.1988 |
Adresa: |
43151, 18485456, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Klášterec nad Ohří, Lípová, 568, Lípová 568, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
Jan Jírovec
|
Neaktivní
od 12.08.1993
|
Člen představenstva |
13.07.1987 |
Adresa: |
Klášterec nad Ohří, Ljaguševova, 405 |
|
Jan Jírovec
|
Neaktivní
od 12.08.1993
|
Člen představenstva |
13.07.1987 |
Adresa: |
405, Klášterec nad Ohří, Ljaguševova, Ljaguševova 405, Klášterec nad Ohří, Česká republika |
|
Jiří Žaloudek
|
Neaktivní
od 23.07.1992
|
Člen předstvenstva |
29.07.1986 |
Adresa: |
18496300, Klášterec nad Ohří, Žitná, 650 |
|
Karel Müller
|
Neaktivní
od 23.07.1992
|
Člen představenstva |
29.07.1986 |
Adresa: |
Klášterec nad Ohří, Kl.Gottwaldova, 531 |
|
Jiří Žaloudek
|
Neaktivní
od 23.07.1992
|
Člen předstvenstva |
29.07.1986 |
Adresa: |
43151, 18496300, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Žitná, 650, Žitná 650, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
Karel Müller
|
Neaktivní
od 23.07.1992
|
Člen představenstva |
29.07.1986 |
Adresa: |
531, Klášterec nad Ohří, Kl.Gottwaldova, Kl.Gottwaldova 531, Klášterec nad Ohří, Česká republika |
|
Miroslav Bárta
|
Neaktivní
od 12.08.1993
|
Předseda |
26.06.1984 |
Adresa: |
Klášterec nad Ohří, Husova třída, 229 |
|
Miroslav Bárta
|
Neaktivní
od 12.08.1993
|
Předseda |
26.06.1984 |
Adresa: |
229, Klášterec nad Ohří, Husova třída, Husova třída 229, Klášterec nad Ohří, Česká republika |
|
Hedvika Honetschlägerová
|
Neaktivní
od 23.07.1992
|
Člen představenstva |
06.01.1982 |
Adresa: |
18484549, Klášterec nad Ohří, Na vyhlídce, 477 |
|
Hedvika Honetschlägerová
|
Neaktivní
od 23.07.1992
|
Člen představenstva |
06.01.1982 |
Adresa: |
43151, 18484549, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Klášterec nad Ohří, Na Vyhlídce, 477, Na Vyhlídce 477, 43151 Klášterec nad Ohří |
|