ZDENĚK JÍCHA
|
Neaktivní
od 12.09.2018
|
Jednatel |
20.11.2015 |
Adresa: |
44001, 9236589, Louny, Louny, Fűgnerova, 1977 |
|
RŮŽENA ŘEHÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.06.2019
|
Jednatel |
20.11.2015 |
Adresa: |
44001, 9238387, Louny, Louny, Karla Aksamita, 2160 |
|
ZDENĚK JÍCHA
|
Neaktivní
od 12.09.2018
|
Jednatel |
20.11.2015 |
Adresa: |
44001, 9236589, Louny, Louny, Louny, Fűgnerova, 1977, Fűgnerova 1977, 44001 Louny |
|
RŮŽENA ŘEHÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.06.2019
|
Jednatel |
20.11.2015 |
Adresa: |
44001, 9238387, Louny, Louny, Louny, Karla Aksamita, 2160, Karla Aksamita 2160, 44001 Louny |
|
Zdeněk Jícha
|
Neaktivní
od 20.11.2015
|
Zástupce prvního jednatele |
13.07.1998 |
Adresa: |
9236589, Louny, Louny, Fügnerova, 1977 |
|
ZDENĚK JÍCHA
|
Neaktivní
od 20.11.2015
|
Zástupce prvního jednatele |
13.07.1998 |
Adresa: |
44001, 9236589, Louny, Louny, Louny, Fűgnerova, 1977, Fűgnerova 1977, 44001 Louny |
|
Vladimíra Tománková
|
Neaktivní
od 13.07.1998
|
Zástupce prvního jednatele |
06.01.1993 |
Adresa: |
19883650, Černčice, 400 |
|
Růžena Řehánková
|
Neaktivní
od 20.11.2015
|
První jednatel |
06.01.1993 |
Adresa: |
9238387, Louny, Karla Aksamita, 2160 |
|
Vladimíra Tománková
|
Neaktivní
od 13.07.1998
|
Zástupce prvního jednatele |
06.01.1993 |
Adresa: |
43901, 19883650, Louny, Černčice, Černčice, Karla Šrůmy, 400, Karla Šrůmy 400, 43901 Černčice |
|
RŮŽENA ŘEHÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.11.2015
|
První jednatel |
06.01.1993 |
Adresa: |
44001, 9238387, Louny, Louny, Louny, Karla Aksamita, 2160, Karla Aksamita 2160, 44001 Louny |
|