JUDr. Pavel Kavinek
|
Neaktivní
od 30.07.2003
|
Likvidátor |
21.06.1995 |
Adresa: |
10000, 22664475, Praha 10, Praha 10, Vršovická, 10 |
|
JUDr. Daniela Maršálková
|
Neaktivní
od 30.07.2003
|
Likvidátor |
21.06.1995 |
Adresa: |
10000, 22664475, Praha 10, Praha 10, Vršovická, 10 |
|
JUDr. Pavel Kavinek
|
Neaktivní
od 30.07.2003
|
Likvidátor |
21.06.1995 |
Adresa: |
10100, 22664475, Praha, Vršovice, Vršovická, 834, 10, Vršovická 834/10, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
JUDr. Daniela Maršálková
|
Neaktivní
od 30.07.2003
|
Likvidátor |
21.06.1995 |
Adresa: |
10100, 22664475, Praha, Vršovice, Vršovická, 834, 10, Vršovická 834/10, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Pavel Baroch
|
Neaktivní
od 30.07.2003
|
Likvidátor |
26.03.1993 |
Adresa: |
21707561, Praha 1, Praha 1, Růžová, 8/947 |
|
Pavel Baroch
|
Neaktivní
od 30.07.2003
|
Likvidátor |
26.03.1993 |
Adresa: |
11000, 21707561, Praha, Nové Město, Růžová, 947, 8, Růžová 947/8, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Stanislav Skřivánek
|
Neaktivní
od 03.06.1993
|
Likvidátor |
21.05.1992 |
Adresa: |
21706964, Praha 1, Praha 1, Nekázanka, 20 |
|
Stanislav Skřivánek
|
Neaktivní
od 03.06.1993
|
Likvidátor |
21.05.1992 |
Adresa: |
11000, 21706964, Praha, Nové Město, Nekázanka, 888, 20, Nekázanka 888/20, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Stanislav Skřivánek
|
Neaktivní
od 30.07.2003
|
Ředitel |
24.01.1992 |
Adresa: |
21706964, Praha 1, Praha 1, Nekázanka, 20 |
|
Stanislav Skřivánek
|
Neaktivní
od 30.07.2003
|
Ředitel |
24.01.1992 |
Adresa: |
11000, 21706964, Praha, Nové Město, Nekázanka, 888, 20, Nekázanka 888/20, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Zdeněk Látal
|
Neaktivní
od 24.01.1992
|
Zástupce ředitele |
30.12.1988 |
Adresa: |
22517022, Praha 9, Praha 9, Českolipská, 399/18 |
|
Ing. Jiří Dvořák
|
Neaktivní
od 24.01.1992
|
Ředitel |
30.12.1988 |
Adresa: |
21717087, Praha 1, Praha 1, Husova, 15 |
|
Zdeněk Látal
|
Neaktivní
od 24.01.1992
|
Zástupce ředitele |
30.12.1988 |
Adresa: |
19000, 22517022, Praha, Střížkov, Českolipská, 399, 18, Českolipská 399/18, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
Ing. Jiří Dvořák
|
Neaktivní
od 24.01.1992
|
Ředitel |
30.12.1988 |
Adresa: |
11000, 21717087, Praha, Staré Město, Husova, 227, 15, Husova 227/15, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|