Jan Kučera
|
Neaktivní
od 27.07.2005
|
likvidátor |
21.11.1995 |
Adresa: |
16000, 22181083, Praha 6, Puškinovo nám., 2/682 |
|
Jan Kučera
|
Neaktivní
od 27.07.2005
|
likvidátor |
21.11.1995 |
Adresa: |
16000, 22181083, Praha, Bubeneč, Puškinovo náměstí, 682, 2, Puškinovo náměstí 682/2, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Zdeněk Musil
|
Neaktivní
od 21.11.1995
|
likvidátor |
03.03.1992 |
Adresa: |
37001, 23364319, České Budějovice, Čéčova, 18 |
|
Ing. Zdeněk Musil
|
Neaktivní
od 21.11.1995
|
likvidátor |
03.03.1992 |
Adresa: |
37004, 23364319, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Čéčova, 663, 18, Čéčova 663/18, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
|
Ing. Karel Borůvka
|
Neaktivní
od 12.02.2010
|
ředitel |
30.12.1988 |
Adresa: |
17000, 22310878, Praha 7, Farského, 8 |
|
Ing. Zdeněk Musil
|
Neaktivní
od 12.02.2010
|
zástupce ředitele |
30.12.1988 |
Adresa: |
37011, 23364319, České Budějovice, Čéčova, 18 |
|
Ing. Karel Borůvka
|
Neaktivní
od 12.02.2010
|
ředitel |
30.12.1988 |
Adresa: |
17000, 22310878, Praha, Holešovice, Farského, 1390, 8, Farského 1390/8, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. Zdeněk Musil
|
Neaktivní
od 12.02.2010
|
zástupce ředitele |
30.12.1988 |
Adresa: |
37004, 23364319, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Čéčova, 663, 18, Čéčova 663/18, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
|