Josef Křivák
|
Neaktivní
od 13.10.1999
|
Likvidátor |
01.05.1994 |
Adresa: |
5069921, Most, Meziboří, Májová, 194 |
|
JOSEF KŘIVÁK
|
Neaktivní
od 13.10.1999
|
Likvidátor |
01.05.1994 |
Adresa: |
43513, 5069921, Most, Meziboří, Meziboří, Májová, 194, Májová 194, 43513 Meziboří |
|
Josef Křivák
|
Neaktivní
od 13.10.1999
|
Pověřen řízením státního podniku |
06.10.1993 |
Adresa: |
4, Most, Meziboří, Mírová, 194 |
|
Ing. Vladimír Tauer
|
Neaktivní
od 19.04.2005
|
Zástupce |
06.10.1993 |
Adresa: |
5163731, Most, Litvínov, Valdštejnská, 2062 |
|
Josef Křivák
|
Neaktivní
od 13.10.1999
|
Pověřen řízením státního podniku |
06.10.1993 |
Adresa: |
194, Most, Meziboří, Mírová, Mírová 194, Meziboří, okres: Most, Česká republika |
|
Ing. Vladimír Tauer
|
Neaktivní
od 19.04.2005
|
Zástupce |
06.10.1993 |
Adresa: |
43601, 5163731, Most, Litvínov, Horní Litvínov, Valdštejnská, 2062, Valdštejnská 2062, Horní Litvínov, 43601 Litvínov |
|
Josef Křivák
|
Neaktivní
od 06.10.1993
|
Zástupce ředitele |
23.01.1992 |
Adresa: |
4, Most, Meziboří, Mírová, 194 |
|
Josef Křivák
|
Neaktivní
od 06.10.1993
|
Zástupce ředitele |
23.01.1992 |
Adresa: |
194, Most, Meziboří, Mírová, Mírová 194, Meziboří, okres: Most, Česká republika |
|
Ing. Petr Skála
|
Neaktivní
od 23.01.1992
|
Zástupce ředitele |
16.11.1990 |
Adresa: |
5110319, Most, Most, 1.máje, 2913 |
|
Ing. Petr Skála
|
Neaktivní
od 23.01.1992
|
Zástupce ředitele |
16.11.1990 |
Adresa: |
43401, 5110319, Most, Most, Most, 1. máje, 2913, 2, 1. máje 2913/2, 43401 Most |
|
Ing. Vladimír Tauer
|
Neaktivní
od 06.10.1993
|
Ředitel státního podniku |
07.11.1990 |
Adresa: |
3, Most, Litvínov, Leninova, 2062 |
|
Ing. Vladimír Tauer
|
Neaktivní
od 06.10.1993
|
Ředitel státního podniku |
07.11.1990 |
Adresa: |
2062, Most, Litvínov, Leninova, Leninova 2062, Litvínov, okres: Most, Česká republika |
|
Ing. Vladimír Tauer
|
Neaktivní
od 07.11.1990
|
Pověřen řízením státního podniku |
28.06.1990 |
Adresa: |
3, Most, Litvínov, Leninova, 2062 |
|
Ing. Vladimír Tauer
|
Neaktivní
od 07.11.1990
|
Pověřen řízením státního podniku |
28.06.1990 |
Adresa: |
2062, Most, Litvínov, Leninova, Leninova 2062, Litvínov, okres: Most, Česká republika |
|
Zdeněk Černý
|
Neaktivní
od 16.11.1990
|
Zástupce ředitele |
22.02.1990 |
Adresa: |
3, Most, Most, Zd.Fibicha, 2960 |
|
Zdeněk Černý
|
Neaktivní
od 16.11.1990
|
Zástupce ředitele |
22.02.1990 |
Adresa: |
43401, 5110785, Most, Most, Most, Zdeňka Fibicha, 2960, 38, Zdeňka Fibicha 2960/38, 43401 Most |
|
Karel Kvapil
|
Neaktivní
od 28.06.1990
|
Ředitel státního podniku |
07.04.1989 |
Adresa: |
3, Most, Most, J.Haška, 1152 |
|
Karel Kvapil
|
Neaktivní
od 28.06.1990
|
Ředitel státního podniku |
07.04.1989 |
Adresa: |
43401, 5093988, Most, Most, Most, Jaroslava Haška, 1152, 19, Jaroslava Haška 1152/19, 43401 Most |
|
Miroslav Čapek
|
Neaktivní
od 19.04.2005
|
Statutární zástupce |
01.01.1989 |
Adresa: |
4, Most, Most, Bělehradská, bl.404 čp.620 |
|
Miroslav Čapek
|
Neaktivní
od 19.04.2005
|
Statutární zástupce |
01.01.1989 |
Adresa: |
bl.404 čp.620, Most, Most, Bělehradská, Bělehradská bl.404 čp.620, Most, okres: Most, Česká republika |
|