Ladislav Doseděl
|
Neaktivní
od 30.01.2004
|
Likvidátor |
27.01.1993 |
Adresa: |
18929397, Svitavy, B. Martinů, 6 |
|
Ladislav Doseděl
|
Neaktivní
od 30.01.2004
|
Likvidátor |
27.01.1993 |
Adresa: |
56802, 18929397, Svitavy, Svitavy, Předměstí, Bohuslava Martinů, 1632, 6, Bohuslava Martinů 1632/6, Předměstí, 56802 Svitavy |
|
Ing. Josef Jarůšek
|
Neaktivní
od 27.01.1993
|
Likvidátor |
17.06.1991 |
Adresa: |
18930948, Svitavy, Revoluční, 10 |
|
Ing. Josef Jarůšek
|
Neaktivní
od 27.01.1993
|
Likvidátor |
17.06.1991 |
Adresa: |
56802, 18930948, Svitavy, Svitavy, Předměstí, Revoluční, 1788, 10, Revoluční 1788/10, Předměstí, 56802 Svitavy |
|
Ing. Josef Jarůšek
|
Neaktivní
od 17.06.1991
|
Ředitel |
27.04.1989 |
Adresa: |
18930948, Svitavy, Revoluční, 10 |
|
Ing. Josef Jarůšek
|
Neaktivní
od 17.06.1991
|
Ředitel |
27.04.1989 |
Adresa: |
56802, 18930948, Svitavy, Svitavy, Předměstí, Revoluční, 1788, 10, Revoluční 1788/10, Předměstí, 56802 Svitavy |
|
Jaroslav Mahdal
|
Neaktivní
od 27.04.1989
|
Ředitel |
01.01.1989 |
Adresa: |
4, Moravská Třebová, Západní, 69 |
|
Jaromír Brokeš
|
Neaktivní
od 17.06.1991
|
Zást. řed.-obch.provoz.nám. |
01.01.1989 |
Adresa: |
4, Moravská Třebová, Západní, 65 |
|
Jaroslav Mahdal
|
Neaktivní
od 27.04.1989
|
Ředitel |
01.01.1989 |
Adresa: |
69, Moravská Třebová, Západní, Západní 69, Moravská Třebová, Česká republika |
|
Jaromír Brokeš
|
Neaktivní
od 17.06.1991
|
Zást. řed.-obch.provoz.nám. |
01.01.1989 |
Adresa: |
65, Moravská Třebová, Západní, Západní 65, Moravská Třebová, Česká republika |
|