Ing. Vojtěch Drápal
|
Neaktivní
od 21.10.2005
|
Likvidátor |
13.09.2003 |
Adresa: |
66402, 24129577, Ochoz u Brna, 124 |
|
Ing. Vojtěch Drápal
|
Neaktivní
od 21.10.2005
|
Likvidátor |
13.09.2003 |
Adresa: |
66402, 24129577, Brno-venkov, Ochoz u Brna, Ochoz u Brna, 124, Na Pile 124/21, 66402 Ochoz u Brna |
|
Ing. Zdeněk Malík
|
Neaktivní
od 13.09.2003
|
likvidátor |
28.09.1993 |
Adresa: |
23199342, Hodonín, Sacharovova, 19 |
|
Ing. Zdeněk Malík
|
Neaktivní
od 13.09.2003
|
likvidátor |
28.09.1993 |
Adresa: |
69501, 23199342, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Sacharovova, 2410, 19, Sacharovova 2410/19, 69501 Hodonín |
|
Stanka Krejčí
|
Neaktivní
od 28.09.1993
|
likvidátorka |
23.03.1993 |
Adresa: |
100, okr.Uherské Hradiště, Nivnice 811 |
|
Stanka Krejčí
|
Neaktivní
od 28.09.1993
|
likvidátorka |
23.03.1993 |
Adresa: |
68751, 4886577, Uherské Hradiště, Nivnice, Nivnice, Brodská, 811, Brodská 811, 68751 Nivnice |
|
Lubomír Cibulka
|
Neaktivní
od 23.03.1993
|
likvidátor |
10.10.1992 |
Adresa: |
3, Dolní Němčí, Na výsluní, 712 |
|
Lubomír Cibulka
|
Neaktivní
od 23.03.1993
|
likvidátor |
10.10.1992 |
Adresa: |
68762, 4711084, Uherské Hradiště, Dolní Němčí, Dolní Němčí, Na Výsluní IV, 712, Na Výsluní IV 712, 68762 Dolní Němčí |
|
PaeDr. Ladislav Frýželka
|
Neaktivní
od 10.10.1992
|
1. zástupce ředitele |
03.07.1992 |
Adresa: |
5016983, Uherský Brod, Družstevní, 1561 |
|
Ludmila Mášová
|
Neaktivní
od 10.10.1992
|
2. zástupce ředitele |
03.07.1992 |
Adresa: |
5017084, Uherský Brod, nám. 1.máje, 1571 |
|
PaeDr. Ladislav Frýželka
|
Neaktivní
od 10.10.1992
|
1. zástupce ředitele |
03.07.1992 |
Adresa: |
68801, 5016983, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Brod, Družstevní, 1561, Družstevní 1561, 68801 Uherský Brod |
|
Ludmila Mášová
|
Neaktivní
od 10.10.1992
|
2. zástupce ředitele |
03.07.1992 |
Adresa: |
68801, 5017084, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Brod, nám. 1. máje, 1571, nám. 1. máje 1571, 68801 Uherský Brod |
|
Ing. Josef Mudrák
|
Neaktivní
od 03.07.1992
|
zástupce ředitele |
01.01.1989 |
Adresa: |
100, Uherský Bbrod, Těšov 247 |
|
ing. Josef Záhorovský
|
Neaktivní
od 10.10.1992
|
ředitel |
01.01.1989 |
Adresa: |
5021481, Uherský Brod, Na láně, 2016 |
|
Ing. Josef Mudrák
|
Neaktivní
od 03.07.1992
|
zástupce ředitele |
01.01.1989 |
Adresa: |
Uherský Bbrod, Těšov 247, Těšov 247, Uherský Bbrod, Česká republika |
|
Ing. Josef Záhorovský
|
Neaktivní
od 10.10.1992
|
ředitel |
01.01.1989 |
Adresa: |
68801, 5021481, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Brod, Na Láně, 2016, Na Láně 2016, 68801 Uherský Brod |
|