Ing. Pavel Kolář
|
Neaktivní
od 24.10.2012
|
Řízením s.p. pověřen |
29.06.1992 |
Adresa: |
23266279, Olomouc, Dlouhá, 36 |
|
Ing. Pavel Kolář
|
Neaktivní
od 24.10.2012
|
Řízením s.p. pověřen |
29.06.1992 |
Adresa: |
77900, 23266279, Olomouc, Olomouc, Lazce, Dlouhá, 489, 36, Dlouhá 489/36, Lazce, 77900 Olomouc |
|
Ing. Pavel Kolář
|
Neaktivní
od 29.06.1992
|
Zástupce ředitele s.p. |
23.06.1992 |
Adresa: |
23266279, Olomouc, Dlouhá, 36 |
|
Jiří Skřivánek
|
Neaktivní
od 24.10.2012
|
Zástupce ředitele s.p. |
23.06.1992 |
Adresa: |
23295198, Olomouc, Na Šibeníku, 26 |
|
Ing. Pavel Kolář
|
Neaktivní
od 29.06.1992
|
Zástupce ředitele s.p. |
23.06.1992 |
Adresa: |
77900, 23266279, Olomouc, Olomouc, Lazce, Dlouhá, 489, 36, Dlouhá 489/36, Lazce, 77900 Olomouc |
|
Jiří Skřivánek
|
Neaktivní
od 24.10.2012
|
Zástupce ředitele s.p. |
23.06.1992 |
Adresa: |
77900, 23295198, Olomouc, Olomouc, Hejčín, Na Šibeníku, 212, 26, Na Šibeníku 212/26, Hejčín, 77900 Olomouc |
|
Ing. Tomáš Kvapil
|
Neaktivní
od 29.06.1992
|
Řízením s.p. pověřen |
31.10.1991 |
Adresa: |
23282118, Olomouc, Hálkova, 16 |
|
Ing. Tomáš Kvapil
|
Neaktivní
od 29.06.1992
|
Řízením s.p. pověřen |
31.10.1991 |
Adresa: |
77900, 23282118, Olomouc, Olomouc, Hodolany, Hálkova, 831, 16, Hálkova 831/16, Hodolany, 77900 Olomouc |
|
Ing. Pavel Srovnal
|
Neaktivní
od 31.10.1991
|
Ředitel s.p. |
29.01.1991 |
Adresa: |
23303743, Olomouc, Na vozovce, 38 |
|
Ing. Pavel Srovnal
|
Neaktivní
od 31.10.1991
|
Ředitel s.p. |
29.01.1991 |
Adresa: |
77900, 23303743, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Na Vozovce, 265, 38, Na Vozovce 265/38, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Ing. Arch. Ladislav Opletal
|
Neaktivní
od 29.01.1991
|
Ředitel s.p. |
06.04.1990 |
Adresa: |
23303778, Olomouc, Jílová, 4 |
|
Ing. Arch. Ladislav Opletal
|
Neaktivní
od 29.01.1991
|
Ředitel s.p. |
06.04.1990 |
Adresa: |
77900, 23303778, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Jílová, 269, 4, Jílová 269/4, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Ing. Jiří Zítka, provozně-technický náměstek
|
Neaktivní
od 23.06.1992
|
Zástupce ředitele |
24.10.1989 |
Adresa: |
3, Olomouc, Křižíkova ul.č., 3 |
|
Ing. Jiří Zítka, provozně-technický náměstek
|
Neaktivní
od 23.06.1992
|
Zástupce ředitele |
24.10.1989 |
Adresa: |
77900, 23283343, Olomouc, Olomouc, Hodolany, Křižíkova, 966, 3, Křižíkova 966/3, Hodolany, 77900 Olomouc |
|
František Laštůvka
|
Neaktivní
od 06.04.1990
|
Ředitel s.p. |
30.05.1989 |
Adresa: |
3, Olomouc, tř. 1. máje, 42 |
|
František Laštůvka
|
Neaktivní
od 06.04.1990
|
Ředitel s.p. |
30.05.1989 |
Adresa: |
77900, 23325861, Olomouc, Olomouc, Olomouc, 1. máje, 877, 42, 1. máje 877/42, 77900 Olomouc |
|
František Ondráček
|
Neaktivní
od 30.05.1989
|
Ředitel s.p. |
30.12.1988 |
Adresa: |
23272571, Olomouc, Stiborova, 32 |
|
František Ondráček
|
Neaktivní
od 30.05.1989
|
Ředitel s.p. |
30.12.1988 |
Adresa: |
77900, 23272571, Olomouc, Olomouc, Neředín, Stiborova, 612, 32, Stiborova 612/32, Neředín, 77900 Olomouc |
|