Ing. Karel Dvořák
|
Neaktivní
od 22.06.1993
|
Zástupce likvidátora |
16.03.1992 |
Adresa: |
5895499, Jeseník, Nerudova, 1181 |
|
Ing. Karel Dvořák
|
Neaktivní
od 22.06.1993
|
Zástupce likvidátora |
16.03.1992 |
Adresa: |
79001, 5895499, Jeseník, Jeseník, Jeseník, Nerudova, 1181, 27, Nerudova 1181/27, 79001 Jeseník |
|
Jiří Krátký
|
Neaktivní
od 06.06.2002
|
Ředitel |
11.11.1991 |
Adresa: |
5894956, Jeseník, Krameriova, 1127 |
|
Jiří Krátký
|
Neaktivní
od 06.06.2002
|
Ředitel |
11.11.1991 |
Adresa: |
79001, 5894956, Jeseník, Jeseník, Jeseník, Krameriova, 1127, 33, Krameriova 1127/33, 79001 Jeseník |
|
Ing. Karel Dvořák
|
Neaktivní
od 06.06.2002
|
Zástupce ředitele |
22.08.1991 |
Adresa: |
5895499, Jeseník, Nerudova, 1181 |
|
Ing. Karel Dvořák
|
Neaktivní
od 06.06.2002
|
Zástupce ředitele |
22.08.1991 |
Adresa: |
79001, 5895499, Jeseník, Jeseník, Jeseník, Nerudova, 1181, 27, Nerudova 1181/27, 79001 Jeseník |
|
Ing. Karel Zelinka
|
Neaktivní
od 11.11.1991
|
Ředitel |
04.01.1991 |
Adresa: |
Jeseník, Husova, 1095 |
|
Ing. Karel Zelinka
|
Neaktivní
od 11.11.1991
|
Ředitel |
04.01.1991 |
Adresa: |
1095, Jeseník, Husova, Husova 1095, Jeseník, Česká republika |
|
František Žák, provozně technický náměstek
|
Neaktivní
od 22.08.1991
|
Zástupce ředitele |
26.11.1990 |
Adresa: |
Jeseník, ul. 28. října, 889 |
|
František Žák, provozně technický náměstek
|
Neaktivní
od 22.08.1991
|
Zástupce ředitele |
26.11.1990 |
Adresa: |
79001, 5892627, Jeseník, Jeseník, Jeseník, 28. října, 889, 5, 28. října 889/5, 79001 Jeseník |
|
Ing. Přemysl Posker, výpočetní technik, energetik
|
Neaktivní
od 26.11.1990
|
Zástupce ředitele |
04.10.1990 |
Adresa: |
5896088, Jeseník, Dukelská, 1241 |
|
Ing. Přemysl Posker, výpočetní technik, energetik
|
Neaktivní
od 26.11.1990
|
Zástupce ředitele |
04.10.1990 |
Adresa: |
79001, 5896088, Jeseník, Jeseník, Jeseník, Dukelská, 1241, 22, Dukelská 1241/22, 79001 Jeseník |
|
Ing. Libor Ráb, výrobně technický náměstek
|
Neaktivní
od 04.10.1990
|
Zástupce ředitele |
14.07.1989 |
Adresa: |
Jeseník - Č. Ves, Tichá ul.č., 74 |
|
Ing. Libor Ráb, výrobně technický náměstek
|
Neaktivní
od 04.10.1990
|
Zástupce ředitele |
14.07.1989 |
Adresa: |
79081, 5904099, Jeseník, Česká Ves, Česká Ves, Tichá, 74, Tichá 74, 79081 Česká Ves |
|
Ing. Miroslav Člupný
|
Neaktivní
od 04.01.1991
|
Ředitel |
29.12.1988 |
Adresa: |
Mikulovice - Nová Ves čp.142 |
|
Ing. Miroslav Člupný
|
Neaktivní
od 04.01.1991
|
Ředitel |
29.12.1988 |
Adresa: |
Mikulovice - Nová Ves čp.142, Mikulovice - Nová Ves čp.142, Česká republika |
|