Ing. Jiří Stránský
|
Neaktivní
od 02.02.2015
|
Předseda |
30.03.1993 |
Adresa: |
15528031, Mladá Boleslav, Kosořice, 57 |
|
Václav Balda
|
Neaktivní
od 02.02.2015
|
Místopředseda |
30.03.1993 |
Adresa: |
2534878, Mladá Boleslav, Jabkenice, 151 |
|
Václav Bašus
|
Neaktivní
od 02.02.2015
|
Člen |
30.03.1993 |
Adresa: |
999999999, Mladá Boleslav, Jabkenice, 20 |
|
Luděk Grus
|
Neaktivní
od 02.02.2015
|
Člen |
30.03.1993 |
Adresa: |
2534959, Mladá Boleslav, Jabkenice, 160 |
|
Stanislav Hodbod
|
Neaktivní
od 02.02.2015
|
Člen |
30.03.1993 |
Adresa: |
2534789, Mladá Boleslav, Jabkenice, 142 |
|
Jaroslava Koštejnová
|
Neaktivní
od 02.02.2015
|
Člen |
30.03.1993 |
Adresa: |
15528324, Mladá Boleslav, Kosořice, 86 |
|
ing. Jiří Stránský
|
Neaktivní
od 02.02.2015
|
Předseda |
30.03.1993 |
Adresa: |
29441, 15528031, Mladá Boleslav, Kosořice, Kosořice, 57, č.p. 57, 29441 Kosořice |
|
Václav Balda
|
Neaktivní
od 02.02.2015
|
Místopředseda |
30.03.1993 |
Adresa: |
29445, 2534878, Mladá Boleslav, Jabkenice, Jabkenice, 151, č.p. 151, 29445 Jabkenice |
|
Václav Bašus
|
Neaktivní
od 02.02.2015
|
Člen |
30.03.1993 |
Adresa: |
29445, 2533600, Mladá Boleslav, Jabkenice, Jabkenice, 20, č.p. 20, 29445 Jabkenice |
|
Luděk Grus
|
Neaktivní
od 02.02.2015
|
Člen |
30.03.1993 |
Adresa: |
29445, 2534959, Mladá Boleslav, Jabkenice, Jabkenice, 160, č.p. 160, 29445 Jabkenice |
|
Stanislav Hodbod
|
Neaktivní
od 02.02.2015
|
Člen |
30.03.1993 |
Adresa: |
29445, 2534789, Mladá Boleslav, Jabkenice, Jabkenice, 142, č.p. 142, 29445 Jabkenice |
|
Jaroslava Koštejnová
|
Neaktivní
od 02.02.2015
|
Člen |
30.03.1993 |
Adresa: |
29441, 15528324, Mladá Boleslav, Kosořice, Kosořice, 86, č.p. 86, 29441 Kosořice |
|
Jiří Langer
|
Neaktivní
od 30.03.1993
|
Místopředsed |
12.04.1989 |
|
Jiří Langer
|
Neaktivní
od 30.03.1993
|
Místopředsed |
12.04.1989 |
Adresa: |
36, Charvátce, Charvátce 36, Česká republika |
|
Václav Bednář
|
Neaktivní
od 12.04.1989
|
Člen |
09.09.1988 |
Adresa: |
15528316, Mladá Boleslav, Kosořice, 85 |
|
Luděk Grus
|
Neaktivní
od 12.04.1989
|
Člen |
09.09.1988 |
Adresa: |
2534959, Mladá Boleslav, Jabkenice, 160 |
|
Josef Heřmanský
|
Neaktivní
od 12.04.1989
|
Člen |
09.09.1988 |
Adresa: |
26790726, Mladá Boleslav, Kosořice, 24 |
|
Václav Havlát
|
Neaktivní
od 12.04.1989
|
Člen |
09.09.1988 |
Adresa: |
21202761, Mladá Boleslav, Chudíř, 73 |
|
Václav Jansa
|
Neaktivní
od 12.04.1989
|
Člen |
09.09.1988 |
Adresa: |
2534797, Mladá Boleslav, Jabkenice, 143 |
|
František Kotek
|
Neaktivní
od 12.04.1989
|
Člen |
09.09.1988 |
Adresa: |
15535193, Mladá Boleslav, Pěčice, 87 |
|
František Kotek
|
Neaktivní
od 12.04.1989
|
Člen |
09.09.1988 |
Adresa: |
100, Mladá Boleslav, Pěčice |
|
Josef Marvan
|
Neaktivní
od 12.04.1989
|
Člen |
09.09.1988 |
Adresa: |
999999999, Mladá Boleslav, Jabkenice, 4 |
|
Zlata Malíková
|
Neaktivní
od 12.04.1989
|
Člen |
09.09.1988 |
Adresa: |
15528472, Mladá Boleslav, Kosořice, 101 |
|
Hana Novotná
|
Neaktivní
od 12.04.1989
|
Člen |
09.09.1988 |
Adresa: |
2534525, Mladá Boleslav, Jabkenice, 116 |
|
Jiří Stránský
|
Neaktivní
od 12.04.1989
|
Člen |
09.09.1988 |
Adresa: |
15528031, Mladá Boleslav, Kosořice, 57 |
|
Jaroslav Tětek
|
Neaktivní
od 12.04.1989
|
Člen |
09.09.1988 |
Adresa: |
15528715, Mladá Boleslav, Kosořice, 125 |
|
Václav Bednář
|
Neaktivní
od 12.04.1989
|
Člen |
09.09.1988 |
Adresa: |
29441, 15528316, Mladá Boleslav, Kosořice, Kosořice, 85, č.p. 85, 29441 Kosořice |
|
Luděk Grus
|
Neaktivní
od 12.04.1989
|
Člen |
09.09.1988 |
Adresa: |
29445, 2534959, Mladá Boleslav, Jabkenice, Jabkenice, 160, č.p. 160, 29445 Jabkenice |
|
Josef Heřmanský
|
Neaktivní
od 12.04.1989
|
Člen |
09.09.1988 |
Adresa: |
29441, 26790726, Mladá Boleslav, Kosořice, Kosořice, 24, č.p. 24, 29441 Kosořice |
|
Václav Havlát
|
Neaktivní
od 12.04.1989
|
Člen |
09.09.1988 |
Adresa: |
29445, 21202761, Mladá Boleslav, Chudíř, Chudíř, 73, č.p. 73, 29445 Chudíř |
|
Václav Jansa
|
Neaktivní
od 12.04.1989
|
Člen |
09.09.1988 |
Adresa: |
29445, 2534797, Mladá Boleslav, Jabkenice, Jabkenice, 143, č.p. 143, 29445 Jabkenice |
|
František Kotek
|
Neaktivní
od 12.04.1989
|
Člen |
09.09.1988 |
Adresa: |
29446, 15535193, Mladá Boleslav, Pěčice, Pěčice, 87, č.p. 87, 29446 Pěčice |
|
František Kotek
|
Neaktivní
od 12.04.1989
|
Člen |
09.09.1988 |
Adresa: |
Mladá Boleslav, Pěčice, Pěčice, okres: Mladá Boleslav, Česká republika |
|
Josef Marvan
|
Neaktivní
od 12.04.1989
|
Člen |
09.09.1988 |
Adresa: |
29445, 2533448, Mladá Boleslav, Jabkenice, Jabkenice, 4, č.p. 4, 29445 Jabkenice |
|
Zlata Malíková
|
Neaktivní
od 12.04.1989
|
Člen |
09.09.1988 |
Adresa: |
29441, 15528472, Mladá Boleslav, Kosořice, Kosořice, 101, č.p. 101, 29441 Kosořice |
|
Hana Novotná
|
Neaktivní
od 12.04.1989
|
Člen |
09.09.1988 |
Adresa: |
29445, 2534525, Mladá Boleslav, Jabkenice, Jabkenice, 116, č.p. 116, 29445 Jabkenice |
|
Jiří Stránský
|
Neaktivní
od 12.04.1989
|
Člen |
09.09.1988 |
Adresa: |
29441, 15528031, Mladá Boleslav, Kosořice, Kosořice, 57, č.p. 57, 29441 Kosořice |
|
Jaroslav Tětek
|
Neaktivní
od 12.04.1989
|
Člen |
09.09.1988 |
Adresa: |
29441, 15528715, Mladá Boleslav, Kosořice, Kosořice, 125, č.p. 125, 29441 Kosořice |
|
Zdeněk Boháček
|
Neaktivní
od 09.09.1988
|
Člen |
10.11.1983 |
Adresa: |
15527590, Mladá Boleslav, Kosořice, 6 |
|
Marie Grusová
|
Neaktivní
od 09.09.1988
|
Člen |
10.11.1983 |
Adresa: |
15535258, Mladá Boleslav, Pěčice, 93 |
|
František Horák
|
Neaktivní
od 09.09.1988
|
Člen |
10.11.1983 |
Adresa: |
100, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav |
|
Karel Klíma
|
Neaktivní
od 09.09.1988
|
Člen |
10.11.1983 |
Adresa: |
15527778, Mladá Boleslav, Kosořice, 28 |
|
Jaroslava Koštejnová
|
Neaktivní
od 09.09.1988
|
Člen |
10.11.1983 |
Adresa: |
15528324, Mladá Boleslav, Kosořice, 86 |
|
Miluše Petránková
|
Neaktivní
od 09.09.1988
|
Člen |
10.11.1983 |
Adresa: |
15527841, Mladá Boleslav, Kosořice, 36 |
|
Václav Švejda
|
Neaktivní
od 09.09.1988
|
Člen |
10.11.1983 |
Adresa: |
100, Mladá Boleslav, Jabkenice |
|
František Vocásek
|
Neaktivní
od 09.09.1988
|
Člen |
10.11.1983 |
Adresa: |
2534797, Mladá Boleslav, Jabkenice, 143 |
|
Milan Suchý
|
Neaktivní
od 09.09.1988
|
Člen |
10.11.1983 |
|
Václav Balda
|
Neaktivní
od 12.04.1989
|
Člen |
10.11.1983 |
Adresa: |
2534878, Mladá Boleslav, Jabkenice, 151 |
|
Ing. Rudolf Pokorný
|
Neaktivní
od 12.04.1989
|
Člen |
10.11.1983 |
Adresa: |
15527590, Mladá Boleslav, Kosořice, 6 |
|
Štěpánová
|
Neaktivní
od 12.04.1989
|
Člen |
10.11.1983 |
Adresa: |
15528278, Mladá Boleslav, Kosořice, 81 |
|
Jiří Langer
|
Neaktivní
od 12.04.1989
|
Člen |
10.11.1983 |
|
Milan Suchý
|
Neaktivní
od 09.09.1988
|
Člen |
10.11.1983 |
Adresa: |
7, Charvátce, Charvátce 7, Česká republika |
|
Zdeněk Boháček
|
Neaktivní
od 09.09.1988
|
Člen |
10.11.1983 |
Adresa: |
29441, 15527590, Mladá Boleslav, Kosořice, Kosořice, 6, č.p. 6, 29441 Kosořice |
|
Marie Grusová
|
Neaktivní
od 09.09.1988
|
Člen |
10.11.1983 |
Adresa: |
29446, 15535258, Mladá Boleslav, Pěčice, Pěčice, 93, č.p. 93, 29446 Pěčice |
|
František Horák
|
Neaktivní
od 09.09.1988
|
Člen |
10.11.1983 |
Adresa: |
Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, okres: Mladá Boleslav, Česká republika |
|
Karel Klíma
|
Neaktivní
od 09.09.1988
|
Člen |
10.11.1983 |
Adresa: |
29441, 15527778, Mladá Boleslav, Kosořice, Kosořice, 28, č.p. 28, 29441 Kosořice |
|
Jaroslava Koštejnová
|
Neaktivní
od 09.09.1988
|
Člen |
10.11.1983 |
Adresa: |
29441, 15528324, Mladá Boleslav, Kosořice, Kosořice, 86, č.p. 86, 29441 Kosořice |
|
Miluše Petránková
|
Neaktivní
od 09.09.1988
|
Člen |
10.11.1983 |
Adresa: |
29441, 15527841, Mladá Boleslav, Kosořice, Kosořice, 36, č.p. 36, 29441 Kosořice |
|
Václav Švejda
|
Neaktivní
od 09.09.1988
|
Člen |
10.11.1983 |
Adresa: |
Mladá Boleslav, Jabkenice, Jabkenice, okres: Mladá Boleslav, Česká republika |
|
František Vocásek
|
Neaktivní
od 09.09.1988
|
Člen |
10.11.1983 |
Adresa: |
29445, 2534797, Mladá Boleslav, Jabkenice, Jabkenice, 143, č.p. 143, 29445 Jabkenice |
|
Jiří Langer
|
Neaktivní
od 12.04.1989
|
Člen |
10.11.1983 |
Adresa: |
36, Charvátce, Charvátce 36, Česká republika |
|
Ing. Rudolf Pokorný
|
Neaktivní
od 12.04.1989
|
Člen |
10.11.1983 |
Adresa: |
29441, 15527590, Mladá Boleslav, Kosořice, Kosořice, 6, č.p. 6, 29441 Kosořice |
|
Štěpánová
|
Neaktivní
od 12.04.1989
|
Člen |
10.11.1983 |
Adresa: |
29441, 15528278, Mladá Boleslav, Kosořice, Kosořice, 81, č.p. 81, 29441 Kosořice |
|
Václav Balda
|
Neaktivní
od 12.04.1989
|
Člen |
10.11.1983 |
Adresa: |
29445, 2534878, Mladá Boleslav, Jabkenice, Jabkenice, 151, č.p. 151, 29445 Jabkenice |
|
František Grus
|
Neaktivní
od 10.11.1983
|
Člen |
05.07.1974 |
Adresa: |
15535258, Mladá Boleslav, Pěčice, 93 |
|
Miroslav Horák
|
Neaktivní
od 10.11.1983
|
Člen |
05.07.1974 |
Adresa: |
100, Mladá Boleslav, Jabkenice |
|
Zdeněk Hůlka
|
Neaktivní
od 10.11.1983
|
Člen |
05.07.1974 |
Adresa: |
999999999, Mladá Boleslav, Pěčice, 10 |
|
František Kotek
|
Neaktivní
od 10.11.1983
|
Člen |
05.07.1974 |
Adresa: |
15535193, Mladá Boleslav, Pěčice, 87 |
|
František Najč
|
Neaktivní
od 10.11.1983
|
Člen |
05.07.1974 |
Adresa: |
15528227, Mladá Boleslav, Kosořice, 76 |
|
Václav Pešta
|
Neaktivní
od 10.11.1983
|
Člen |
05.07.1974 |
Adresa: |
15535045, Mladá Boleslav, Pěčice, 60 |
|
Josef Rašín
|
Neaktivní
od 10.11.1983
|
Člen |
05.07.1974 |
Adresa: |
15528375, Mladá Boleslav, Kosořice, 91 |
|
Milan Suchý
|
Neaktivní
od 10.11.1983
|
Člen |
05.07.1974 |
Adresa: |
999999999, Mladá Boleslav, Jabkenice, 12 |
|
Josef Suchý
|
Neaktivní
od 10.11.1983
|
Člen |
05.07.1974 |
Adresa: |
15528669, Mladá Boleslav, Kosořice, 120 |
|
Josef Štecher
|
Neaktivní
od 10.11.1983
|
Člen |
05.07.1974 |
Adresa: |
15528669, Mladá Boleslav, Kosořice, 120 |
|
Jiří Čerman
|
Neaktivní
od 09.09.1988
|
Člen |
05.07.1974 |
Adresa: |
15527921, Mladá Boleslav, Kosořice, 44 |
|
Ing. Josef Nypl
|
Neaktivní
od 09.09.1988
|
Člen |
05.07.1974 |
Adresa: |
2534789, Mladá Boleslav, Jabkenice, 142 |
|
Antonie Baňošová
|
Neaktivní
od 12.04.1989
|
Člen |
05.07.1974 |
Adresa: |
999999999, Mladá Boleslav, Jabkenice, 22 |
|
Miloslav Dědek
|
Neaktivní
od 30.03.1993
|
Předseda |
05.07.1974 |
Adresa: |
15527760, Mladá Boleslav, Kosořice, 27 |
|
František Grus
|
Neaktivní
od 10.11.1983
|
Člen |
05.07.1974 |
Adresa: |
29446, 15535258, Mladá Boleslav, Pěčice, Pěčice, 93, č.p. 93, 29446 Pěčice |
|
Miroslav Horák
|
Neaktivní
od 10.11.1983
|
Člen |
05.07.1974 |
Adresa: |
Mladá Boleslav, Jabkenice, Jabkenice, okres: Mladá Boleslav, Česká republika |
|
Zdeněk Hůlka
|
Neaktivní
od 10.11.1983
|
Člen |
05.07.1974 |
Adresa: |
29446, 15534821, Mladá Boleslav, Pěčice, Pěčice, 10, č.p. 10, 29446 Pěčice |
|
František Kotek
|
Neaktivní
od 10.11.1983
|
Člen |
05.07.1974 |
Adresa: |
29446, 15535193, Mladá Boleslav, Pěčice, Pěčice, 87, č.p. 87, 29446 Pěčice |
|
František Najč
|
Neaktivní
od 10.11.1983
|
Člen |
05.07.1974 |
Adresa: |
29441, 15528227, Mladá Boleslav, Kosořice, Kosořice, 76, č.p. 76, 29441 Kosořice |
|
Václav Pešta
|
Neaktivní
od 10.11.1983
|
Člen |
05.07.1974 |
Adresa: |
29446, 15535045, Mladá Boleslav, Pěčice, Pěčice, 60, č.p. 60, 29446 Pěčice |
|
Josef Rašín
|
Neaktivní
od 10.11.1983
|
Člen |
05.07.1974 |
Adresa: |
29441, 15528375, Mladá Boleslav, Kosořice, Kosořice, 91, č.p. 91, 29441 Kosořice |
|
Milan Suchý
|
Neaktivní
od 10.11.1983
|
Člen |
05.07.1974 |
Adresa: |
29445, 2533529, Mladá Boleslav, Jabkenice, Jabkenice, 12, č.p. 12, 29445 Jabkenice |
|
Josef Suchý
|
Neaktivní
od 10.11.1983
|
Člen |
05.07.1974 |
Adresa: |
29441, 15528669, Mladá Boleslav, Kosořice, Kosořice, 120, č.p. 120, 29441 Kosořice |
|
Josef Štecher
|
Neaktivní
od 10.11.1983
|
Člen |
05.07.1974 |
Adresa: |
29441, 15528669, Mladá Boleslav, Kosořice, Kosořice, 120, č.p. 120, 29441 Kosořice |
|
Ing. Josef Nypl
|
Neaktivní
od 09.09.1988
|
Člen |
05.07.1974 |
Adresa: |
29445, 2534789, Mladá Boleslav, Jabkenice, Jabkenice, 142, č.p. 142, 29445 Jabkenice |
|
Jiří Čerman
|
Neaktivní
od 09.09.1988
|
Člen |
05.07.1974 |
Adresa: |
29441, 15527921, Mladá Boleslav, Kosořice, Kosořice, 44, č.p. 44, 29441 Kosořice |
|
Antonie Baňošová
|
Neaktivní
od 12.04.1989
|
Člen |
05.07.1974 |
Adresa: |
29445, 2533626, Mladá Boleslav, Jabkenice, Jabkenice, 22, č.p. 22, 29445 Jabkenice |
|
Miloslav Dědek
|
Neaktivní
od 30.03.1993
|
Předseda |
05.07.1974 |
Adresa: |
29441, 15527760, Mladá Boleslav, Kosořice, Kosořice, 27, č.p. 27, 29441 Kosořice |
|
Ing. Jiří Altman
|
Neaktivní
od 05.07.1974
|
Předseda |
28.03.1966 |
Adresa: |
21207577, Mladá Boleslav, Luštěnice, 26 |
|
František Kovář
|
Neaktivní
od 05.07.1974
|
Člen |
28.03.1966 |
|
Jaroslava Batalová
|
Neaktivní
od 05.07.1974
|
Člen |
28.03.1966 |
|
Oldřich Fulda
|
Neaktivní
od 05.07.1974
|
Člen |
28.03.1966 |
|
Marie Hodboďová
|
Neaktivní
od 05.07.1974
|
Člen |
28.03.1966 |
Adresa: |
999999999, Mladá Boleslav, Jabkenice, 2 |
|
Marie Havlasová
|
Neaktivní
od 05.07.1974
|
Člen |
28.03.1966 |
Adresa: |
2534410, Mladá Boleslav, Jabkenice, 105 |
|
Václav Sluka
|
Neaktivní
od 05.07.1974
|
Člen |
28.03.1966 |
Adresa: |
999999999, Mladá Boleslav, Chudíř, 1 |
|
Marie Havlátová
|
Neaktivní
od 05.07.1974
|
Člen |
28.03.1966 |
Adresa: |
999999999, Mladá Boleslav, Chudíř, 27 |
|
Václav Duka
|
Neaktivní
od 05.07.1974
|
Člen |
28.03.1966 |
Adresa: |
999999999, Mladá Boleslav, Chudíř, 39 |
|
František Kraus
|
Neaktivní
od 05.07.1974
|
Člen |
28.03.1966 |
Adresa: |
999999999, Mladá Boleslav, Chudíř, 12 |
|
Jaroslav Košvanec
|
Neaktivní
od 05.07.1974
|
Člen |
28.03.1966 |
|
Václav Balda
|
Neaktivní
od 05.07.1974
|
Člen |
28.03.1966 |
Adresa: |
999999999, Mladá Boleslav, Chudíř, 10 |
|
František Suchý
|
Neaktivní
od 10.11.1983
|
Člen |
28.03.1966 |
Adresa: |
2534428, Mladá Boleslav, Jabkenice, 106 |
|
František Koníček
|
Neaktivní
od 10.11.1983
|
Člen |
28.03.1966 |
Adresa: |
999999999, Mladá Boleslav, Jabkenice, 10 |
|
Jiří Langr
|
Neaktivní
od 10.11.1983
|
Člen |
28.03.1966 |
Adresa: |
100, Mladá Boleslav, Jabkenice |
|
Ing. Jiří Altman
|
Neaktivní
od 05.07.1974
|
Předseda |
28.03.1966 |
Adresa: |
29442, 21207577, Mladá Boleslav, Luštěnice, Luštěnice, Boleslavská, 26, Boleslavská 26, 29442 Luštěnice |
|
František Kovář
|
Neaktivní
od 05.07.1974
|
Člen |
28.03.1966 |
Adresa: |
36, Charvátce, Charvátce 36, Česká republika |
|
Marie Hodboďová
|
Neaktivní
od 05.07.1974
|
Člen |
28.03.1966 |
Adresa: |
29445, 2533421, Mladá Boleslav, Jabkenice, Jabkenice, 2, č.p. 2, 29445 Jabkenice |
|
Marie Havlasová
|
Neaktivní
od 05.07.1974
|
Člen |
28.03.1966 |
Adresa: |
29445, 2534410, Mladá Boleslav, Jabkenice, Jabkenice, 105, č.p. 105, 29445 Jabkenice |
|
Václav Sluka
|
Neaktivní
od 05.07.1974
|
Člen |
28.03.1966 |
Adresa: |
29445, 21202044, Mladá Boleslav, Chudíř, Chudíř, 1, č.p. 1, 29445 Chudíř |
|
Marie Havlátová
|
Neaktivní
od 05.07.1974
|
Člen |
28.03.1966 |
Adresa: |
29445, 21202303, Mladá Boleslav, Chudíř, Chudíř, 27, č.p. 27, 29445 Chudíř |
|
Václav Duka
|
Neaktivní
od 05.07.1974
|
Člen |
28.03.1966 |
Adresa: |
29445, 21202427, Mladá Boleslav, Chudíř, Chudíř, 39, č.p. 39, 29445 Chudíř |
|
František Kraus
|
Neaktivní
od 05.07.1974
|
Člen |
28.03.1966 |
Adresa: |
29445, 21202150, Mladá Boleslav, Chudíř, Chudíř, 12, č.p. 12, 29445 Chudíř |
|
Jaroslav Košvanec
|
Neaktivní
od 05.07.1974
|
Člen |
28.03.1966 |
Adresa: |
53, Cgudíř, Cgudíř 53, Česká republika |
|
Václav Balda
|
Neaktivní
od 05.07.1974
|
Člen |
28.03.1966 |
Adresa: |
29445, 21202133, Mladá Boleslav, Chudíř, Chudíř, 10, č.p. 10, 29445 Chudíř |
|
Jaroslava Batalová
|
Neaktivní
od 05.07.1974
|
Člen |
28.03.1966 |
Adresa: |
19, Charvátce, Charvátce 19, Česká republika |
|
Oldřich Fulda
|
Neaktivní
od 05.07.1974
|
Člen |
28.03.1966 |
Adresa: |
71, Charvátce, Charvátce 71, Česká republika |
|
František Suchý
|
Neaktivní
od 10.11.1983
|
Člen |
28.03.1966 |
Adresa: |
29445, 2534428, Mladá Boleslav, Jabkenice, Jabkenice, 106, č.p. 106, 29445 Jabkenice |
|
František Koníček
|
Neaktivní
od 10.11.1983
|
Člen |
28.03.1966 |
Adresa: |
29445, 2533502, Mladá Boleslav, Jabkenice, Jabkenice, 10, č.p. 10, 29445 Jabkenice |
|
Jiří Langr
|
Neaktivní
od 10.11.1983
|
Člen |
28.03.1966 |
Adresa: |
Mladá Boleslav, Jabkenice, Jabkenice, okres: Mladá Boleslav, Česká republika |
|
Marie Sluková
|
Neaktivní
od 28.03.1966
|
Předseda |
06.07.1954 |
Adresa: |
2534576, Mladá Boleslav, Jabkenice, 121 |
|
Antonín Nešpora
|
Neaktivní
od 28.03.1966
|
Člen |
06.07.1954 |
Adresa: |
2534266, Mladá Boleslav, Jabkenice, 89 |
|
František Horák
|
Neaktivní
od 28.03.1966
|
Člen |
06.07.1954 |
Adresa: |
999999999, Mladá Boleslav, Jabkenice, 63 |
|
Josef Svačina
|
Neaktivní
od 28.03.1966
|
Člen |
06.07.1954 |
Adresa: |
999999999, Mladá Boleslav, Jabkenice, 9 |
|
Marie Tomanová
|
Neaktivní
od 28.03.1966
|
Člen |
06.07.1954 |
Adresa: |
2534312, Mladá Boleslav, Jabkenice, 94 |
|
Vlasta Žamberová
|
Neaktivní
od 28.03.1966
|
Člen |
06.07.1954 |
Adresa: |
999999999, Mladá Boleslav, Jabkenice, 64 |
|
František Bím
|
Neaktivní
od 28.03.1966
|
Člen |
06.07.1954 |
Adresa: |
2534533, Mladá Boleslav, Jabkenice, 117 |
|
Jaroslav Vavřín
|
Neaktivní
od 28.03.1966
|
Člen |
06.07.1954 |
Adresa: |
2534592, Mladá Boleslav, Jabkenice, 123 |
|
Vladimír Šťastný
|
Neaktivní
od 05.07.1974
|
Člen |
06.07.1954 |
|
Marie Sluková
|
Neaktivní
od 28.03.1966
|
Předseda |
06.07.1954 |
Adresa: |
29445, 2534576, Mladá Boleslav, Jabkenice, Jabkenice, 121, č.p. 121, 29445 Jabkenice |
|
Antonín Nešpora
|
Neaktivní
od 28.03.1966
|
Člen |
06.07.1954 |
Adresa: |
29445, 2534266, Mladá Boleslav, Jabkenice, Jabkenice, 89, č.p. 89, 29445 Jabkenice |
|
František Horák
|
Neaktivní
od 28.03.1966
|
Člen |
06.07.1954 |
Adresa: |
29445, 2534029, Mladá Boleslav, Jabkenice, Jabkenice, 63, č.p. 63, 29445 Jabkenice |
|
Josef Svačina
|
Neaktivní
od 28.03.1966
|
Člen |
06.07.1954 |
Adresa: |
29445, 2533499, Mladá Boleslav, Jabkenice, Jabkenice, 9, č.p. 9, 29445 Jabkenice |
|
Marie Tomanová
|
Neaktivní
od 28.03.1966
|
Člen |
06.07.1954 |
Adresa: |
29445, 2534312, Mladá Boleslav, Jabkenice, Jabkenice, 94, č.p. 94, 29445 Jabkenice |
|
Vlasta Žamberová
|
Neaktivní
od 28.03.1966
|
Člen |
06.07.1954 |
Adresa: |
29445, 2534037, Mladá Boleslav, Jabkenice, Jabkenice, 64, č.p. 64, 29445 Jabkenice |
|
František Bím
|
Neaktivní
od 28.03.1966
|
Člen |
06.07.1954 |
Adresa: |
29445, 2534533, Mladá Boleslav, Jabkenice, Jabkenice, 117, č.p. 117, 29445 Jabkenice |
|
Jaroslav Vavřín
|
Neaktivní
od 28.03.1966
|
Člen |
06.07.1954 |
Adresa: |
29445, 2534592, Mladá Boleslav, Jabkenice, Jabkenice, 123, č.p. 123, 29445 Jabkenice |
|
Vladimír Šťastný
|
Neaktivní
od 05.07.1974
|
Člen |
06.07.1954 |
Adresa: |
45, Charvátce, Charvátce 45, Česká republika |
|
Marie Sluková
|
Neaktivní
od 06.07.1954
|
Předseda |
08.03.1951 |
Adresa: |
100, Mladá Boleslav, Jabkenice |
|
František Horák
|
Neaktivní
od 06.07.1954
|
Člen |
08.03.1951 |
Adresa: |
100, Mladá Boleslav, Jabkenice |
|
František Bím
|
Neaktivní
od 06.07.1954
|
Člen |
08.03.1951 |
Adresa: |
100, Mladá Boleslav, Jabkenice |
|
Marie Tomanová
|
Neaktivní
od 06.07.1954
|
Člen |
08.03.1951 |
Adresa: |
100, Mladá Boleslav, Jabkenice |
|
Václav Klíma
|
Neaktivní
od 06.07.1954
|
Člen |
08.03.1951 |
Adresa: |
100, Mladá Boleslav, Jabkenice |
|
Karel Samek
|
Neaktivní
od 06.07.1954
|
Člen |
08.03.1951 |
Adresa: |
100, Mladá Boleslav, Jabkenice |
|
Jaroslav Vavřín
|
Neaktivní
od 06.07.1954
|
Člen |
08.03.1951 |
Adresa: |
100, Mladá Boleslav, Jabkenice |
|
Bohumil Dvorský
|
Neaktivní
od 06.07.1954
|
Člen |
08.03.1951 |
Adresa: |
100, Mladá Boleslav, Jabkenice |
|
Vlasta Zamberová
|
Neaktivní
od 06.07.1954
|
Člen |
08.03.1951 |
Adresa: |
100, Mladá Boleslav, Jabkenice |
|
Oldřich Koníček
|
Neaktivní
od 06.07.1954
|
Člen |
08.03.1951 |
Adresa: |
100, Mladá Boleslav, Jabkenice |
|
Marie Sluková
|
Neaktivní
od 06.07.1954
|
Předseda |
08.03.1951 |
Adresa: |
Mladá Boleslav, Jabkenice, Jabkenice, okres: Mladá Boleslav, Česká republika |
|
František Horák
|
Neaktivní
od 06.07.1954
|
Člen |
08.03.1951 |
Adresa: |
Mladá Boleslav, Jabkenice, Jabkenice, okres: Mladá Boleslav, Česká republika |
|
František Bím
|
Neaktivní
od 06.07.1954
|
Člen |
08.03.1951 |
Adresa: |
Mladá Boleslav, Jabkenice, Jabkenice, okres: Mladá Boleslav, Česká republika |
|
Marie Tomanová
|
Neaktivní
od 06.07.1954
|
Člen |
08.03.1951 |
Adresa: |
Mladá Boleslav, Jabkenice, Jabkenice, okres: Mladá Boleslav, Česká republika |
|
Václav Klíma
|
Neaktivní
od 06.07.1954
|
Člen |
08.03.1951 |
Adresa: |
Mladá Boleslav, Jabkenice, Jabkenice, okres: Mladá Boleslav, Česká republika |
|
Karel Samek
|
Neaktivní
od 06.07.1954
|
Člen |
08.03.1951 |
Adresa: |
Mladá Boleslav, Jabkenice, Jabkenice, okres: Mladá Boleslav, Česká republika |
|
Jaroslav Vavřín
|
Neaktivní
od 06.07.1954
|
Člen |
08.03.1951 |
Adresa: |
Mladá Boleslav, Jabkenice, Jabkenice, okres: Mladá Boleslav, Česká republika |
|
Bohumil Dvorský
|
Neaktivní
od 06.07.1954
|
Člen |
08.03.1951 |
Adresa: |
Mladá Boleslav, Jabkenice, Jabkenice, okres: Mladá Boleslav, Česká republika |
|
Vlasta Zamberová
|
Neaktivní
od 06.07.1954
|
Člen |
08.03.1951 |
Adresa: |
Mladá Boleslav, Jabkenice, Jabkenice, okres: Mladá Boleslav, Česká republika |
|
Oldřich Koníček
|
Neaktivní
od 06.07.1954
|
Člen |
08.03.1951 |
Adresa: |
Mladá Boleslav, Jabkenice, Jabkenice, okres: Mladá Boleslav, Česká republika |
|