Ing. Karel Mastný
|
Neaktivní
od 14.05.1997
|
Ředitel |
26.03.1993 |
Adresa: |
17295327, Březnice, Blatenská, 187 |
|
Ing. KAREL MASTNÝ
|
Neaktivní
od 14.05.1997
|
Ředitel |
26.03.1993 |
Adresa: |
26272, 17295327, Příbram, Březnice, Březnice, Blatenská, 187, Blatenská 187, 26272 Březnice |
|
Ing. Josef Toužimský
|
Neaktivní
od 13.10.1992
|
zástupce ředitele |
18.02.1991 |
Adresa: |
16416864, Milín, 188 |
|
Ing. Jan Lán
|
Neaktivní
od 26.03.1993
|
ředitel |
18.02.1991 |
Adresa: |
16415035, Milín, 5 |
|
Ing. Josef Toužimský
|
Neaktivní
od 13.10.1992
|
zástupce ředitele |
18.02.1991 |
Adresa: |
26231, 16416864, Příbram, Milín, Milín, Sokolská, 188, Sokolská 188, 26231 Milín |
|
ing. Jan Lán
|
Neaktivní
od 26.03.1993
|
ředitel |
18.02.1991 |
Adresa: |
26231, 16415035, Příbram, Milín, Milín, 11. května, 5, 11. května 5, 26231 Milín |
|
Ing. Josef Hruška
|
Neaktivní
od 18.02.1991
|
ředitel |
01.07.1988 |
Adresa: |
26272, 17293715, Březnice, Rožmitálská, 21 |
|
Josef Boukal
|
Neaktivní
od 18.02.1991
|
zástupce ředitele |
01.07.1988 |
Adresa: |
16428196, Tochovice, 156 |
|
Ing. Josef Hruška
|
Neaktivní
od 18.02.1991
|
ředitel |
01.07.1988 |
Adresa: |
26272, 17293715, Příbram, Březnice, Březnice, Rožmitálská, 21, Rožmitálská 21, 26272 Březnice |
|
Josef Boukal
|
Neaktivní
od 18.02.1991
|
zástupce ředitele |
01.07.1988 |
Adresa: |
26281, 16428196, Příbram, Tochovice, Tochovice, 156, č.p. 156, 26281 Tochovice |
|