JAROSLAVA KOUDELKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.11.2019
|
člen |
03.12.2016 |
Adresa: |
37007, 11789069, České Budějovice, Plav, Plav, 5 |
|
JAROSLAVA KOUDELKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.11.2019
|
člen |
03.12.2016 |
Adresa: |
37007, 11789069, České Budějovice, Plav, Plav, 5, č.p. 5, 37007 Plav |
|
EDUARD ŠEBENDA
|
Neaktivní
od 03.11.2019
|
předseda družstva |
02.08.2015 |
Adresa: |
37007, 17617553, České Budějovice, Roudné, Roudné, Vidovská, 6 |
|
EDUARD ŠEBENDA
|
Neaktivní
od 03.11.2019
|
předseda družstva |
02.08.2015 |
Adresa: |
37007, 17617553, České Budějovice, Roudné, Roudné, Vidovská, 6, Vidovská 6, 37007 Roudné |
|
Eduard Šebenda
|
Neaktivní
od 02.08.2015
|
předseda družstva |
12.07.2005 |
Adresa: |
Roudné 6, 370 07 České Budějovice |
|
Jaroslava Koudelková
|
Neaktivní
od 03.12.2016
|
člen |
12.07.2005 |
Adresa: |
Plav 5, 370 07 České Budějovice |
|
EDUARD ŠEBENDA
|
Neaktivní
od 02.08.2015
|
předseda družstva |
12.07.2005 |
Adresa: |
37007, 17617553, České Budějovice, Roudné, Roudné, Vidovská, 6, Vidovská 6, 37007 Roudné |
|
Josef Bostl
|
Neaktivní
od 27.04.1998
|
člen představenstva |
05.05.1997 |
Adresa: |
37324, Římov, Straňany, 22 |
|
Josef Burda
|
Neaktivní
od 27.04.1998
|
člen představenstva |
05.05.1997 |
Adresa: |
37324, Římov, Doudleby, 10 |
|
Jaroslava Koudelková
|
Neaktivní
od 12.07.2005
|
předsedkyně představenstva |
05.05.1997 |
Adresa: |
37324, Římov, Plav, 5 |
|
Karel Duda
|
Neaktivní
od 12.07.2005
|
člen představenstva |
05.05.1997 |
Adresa: |
37007, České Budějovice, České Budějovice, Vidov, 35 |
|
Josef Bostl
|
Neaktivní
od 27.04.1998
|
člen představenstva |
05.05.1997 |
Adresa: |
22, Římov, Straňany, 37324, Straňany 22, 37324 Římov, Česká republika |
|
Josef Burda
|
Neaktivní
od 27.04.1998
|
člen představenstva |
05.05.1997 |
Adresa: |
10, Římov, Doudleby, 37324, Doudleby 10, 37324 Římov, Česká republika |
|
Jaroslava Koudelková
|
Neaktivní
od 12.07.2005
|
předsedkyně představenstva |
05.05.1997 |
Adresa: |
5, Římov, Plav, 37324, Plav 5, 37324 Římov, Česká republika |
|
KAREL DUDA
|
Neaktivní
od 12.07.2005
|
člen představenstva |
05.05.1997 |
Adresa: |
37007, 20009194, České Budějovice, Vidov, Vidov, 35, č.p. 35, 37007 Vidov |
|
Ing. Zdeněk Rabb
|
Neaktivní
od 05.05.1997
|
ředitel družstva |
13.01.1993 |
Adresa: |
23405023, České Budějovice, Polní, 22 |
|
1/ Jaroslava Koudelková
|
Neaktivní
od 05.05.1997
|
předsedkyně představenstva |
13.01.1993 |
Adresa: |
37324, Plav 5, Římov |
|
3/ Josef Bostl
|
Neaktivní
od 05.05.1997
|
člen představenstva |
13.01.1993 |
Adresa: |
37324, Straňany 22, Římov |
|
4/ Josef Burda
|
Neaktivní
od 05.05.1997
|
člen představenstva |
13.01.1993 |
Adresa: |
37324, Doudleby 10, Římov |
|
Marie Špulková
|
Neaktivní
od 05.05.1997
|
člen představenstva |
13.01.1993 |
Adresa: |
37324, Straňany 33, Římov |
|
Stanislav Graman
|
Neaktivní
od 27.04.1998
|
člen představenstva |
13.01.1993 |
Adresa: |
37007, Roudné 25, České Budějovice |
|
František Šimánek
|
Neaktivní
od 27.04.1998
|
člen představenstva |
13.01.1993 |
Adresa: |
37324, Doudleby 59, Římov |
|
Ludvík Had
|
Neaktivní
od 12.07.2005
|
místopředseda představenstva |
13.01.1993 |
Adresa: |
37007, Roudné 18, Č. Budějovice |
|
Václav Graman
|
Neaktivní
od 12.07.2005
|
člen představenstva |
13.01.1993 |
Adresa: |
Roudné 127,České Budějovice |
|
Pavel Janás
|
Neaktivní
od 12.07.2005
|
člen představenstva |
13.01.1993 |
Adresa: |
37324, Plav 83, Římov |
|
Ing. Zdeněk Rabb
|
Neaktivní
od 05.05.1997
|
ředitel družstva |
13.01.1993 |
Adresa: |
37001, 23405023, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 6, Polní, 579, 22, Polní 579/22, České Budějovice 6, 37001 České Budějovice |
|
1/ Jaroslava Koudelková
|
Neaktivní
od 05.05.1997
|
předsedkyně představenstva |
13.01.1993 |
Adresa: |
Plav 5, Římov, 37324, 37324 Plav 5, Římov, Česká republika |
|
3/ Josef Bostl
|
Neaktivní
od 05.05.1997
|
člen představenstva |
13.01.1993 |
Adresa: |
Straňany 22, Římov, 37324, 37324 Straňany 22, Římov, Česká republika |
|
4/ Josef Burda
|
Neaktivní
od 05.05.1997
|
člen představenstva |
13.01.1993 |
Adresa: |
Doudleby 10, Římov, 37324, 37324 Doudleby 10, Římov, Česká republika |
|
Marie Špulková
|
Neaktivní
od 05.05.1997
|
člen představenstva |
13.01.1993 |
Adresa: |
Straňany 33, Římov, 37324, 37324 Straňany 33, Římov, Česká republika |
|
Stanislav Graman
|
Neaktivní
od 27.04.1998
|
člen představenstva |
13.01.1993 |
Adresa: |
Roudné 25, České Budějovice, 37007, 37007 Roudné 25, České Budějovice, Česká republika |
|
František Šimánek
|
Neaktivní
od 27.04.1998
|
člen představenstva |
13.01.1993 |
Adresa: |
Doudleby 59, Římov, 37324, 37324 Doudleby 59, Římov, Česká republika |
|
Ludvík Had
|
Neaktivní
od 12.07.2005
|
místopředseda představenstva |
13.01.1993 |
Adresa: |
Roudné 18, Č. Budějovice, 37007, 37007 Roudné 18, Č. Budějovice, Česká republika |
|
Václav Graman
|
Neaktivní
od 12.07.2005
|
člen představenstva |
13.01.1993 |
Adresa: |
Roudné 127,České Budějovice, Roudné 127,České Budějovice, Česká republika |
|
Pavel Janás
|
Neaktivní
od 12.07.2005
|
člen představenstva |
13.01.1993 |
Adresa: |
Plav 83, Římov, 37324, 37324 Plav 83, Římov, Česká republika |
|
ing. Emil Zelenda
|
Neaktivní
od 13.01.1993
|
místopředseda |
30.05.1990 |
Adresa: |
České Budějovice, Kolářova, 8 |
|
ing. Emil Zelenda
|
Neaktivní
od 13.01.1993
|
místopředseda |
30.05.1990 |
Adresa: |
8, České Budějovice, Kolářova, Kolářova 8, České Budějovice, Česká republika |
|
Marie Silovská
|
Neaktivní
od 13.01.1993
|
člen |
12.06.1987 |
Adresa: |
11789832, Plav, 82 |
|
Marie Silovská
|
Neaktivní
od 13.01.1993
|
člen |
12.06.1987 |
Adresa: |
37007, 11789832, České Budějovice, Plav, Plav, 82, č.p. 82, 37007 Plav |
|
Ludmila Běhunková
|
Neaktivní
od 13.01.1993
|
člen |
24.09.1986 |
Adresa: |
11726741, Straňany, 16 |
|
Karel Duda
|
Neaktivní
od 13.01.1993
|
člen |
24.09.1986 |
Adresa: |
20009194, Vidov, 35 |
|
Anna Marková
|
Neaktivní
od 13.01.1993
|
člen |
24.09.1986 |
Adresa: |
17617731, Roudné, 24 |
|
Růžena Michalová
|
Neaktivní
od 13.01.1993
|
člen |
24.09.1986 |
|
Ludmila Běhunková
|
Neaktivní
od 13.01.1993
|
člen |
24.09.1986 |
Adresa: |
37007, 11726741, České Budějovice, Doudleby, Straňany, 16, Straňany 16, 37007 Doudleby |
|
KAREL DUDA
|
Neaktivní
od 13.01.1993
|
člen |
24.09.1986 |
Adresa: |
37007, 20009194, České Budějovice, Vidov, Vidov, 35, č.p. 35, 37007 Vidov |
|
Anna Marková
|
Neaktivní
od 13.01.1993
|
člen |
24.09.1986 |
Adresa: |
37007, 17617731, České Budějovice, Roudné, Roudné, U Rybníčku, 24, U Rybníčku 24, 37007 Roudné |
|
Růžena Michalová
|
Neaktivní
od 13.01.1993
|
člen |
24.09.1986 |
Adresa: |
37007, 11727047, České Budějovice, Doudleby, Straňany, 47, Straňany 47, 37007 Doudleby |
|
Josef Brouček
|
Neaktivní
od 13.01.1993
|
předseda |
25.10.1976 |
Adresa: |
20008856, Vidov, 1 |
|
Josef Brouček
|
Neaktivní
od 13.01.1993
|
předseda |
25.10.1976 |
Adresa: |
37007, 20008856, České Budějovice, Vidov, Vidov, 1, č.p. 1, 37007 Vidov |
|
Václav Bartizal
|
Neaktivní
od 13.01.1993
|
člen |
24.05.1976 |
|
Antonín Doležal
|
Neaktivní
od 13.01.1993
|
člen |
24.05.1976 |
Adresa: |
17618606, Roudné, 111 |
|
Božena Zdrhová
|
Neaktivní
od 13.01.1993
|
člen |
24.05.1976 |
Adresa: |
11727047, Straňany, 47 |
|
Václav Bartizal
|
Neaktivní
od 13.01.1993
|
člen |
24.05.1976 |
Adresa: |
17, Doudleby, Doudleby 17, Česká republika |
|
Antonín Doležal
|
Neaktivní
od 13.01.1993
|
člen |
24.05.1976 |
Adresa: |
37007, 17618606, České Budějovice, Roudné, Roudné, Jakubova, 111, Jakubova 111, 37007 Roudné |
|
Božena Zdrhová
|
Neaktivní
od 13.01.1993
|
člen |
24.05.1976 |
Adresa: |
37007, 11727047, České Budějovice, Doudleby, Straňany, 47, Straňany 47, 37007 Doudleby |
|
Josef Bastl
|
Neaktivní
od 13.01.1993
|
člen |
02.04.1973 |
Adresa: |
11726806, Straňany, 22 |
|
Josef Bastl
|
Neaktivní
od 13.01.1993
|
člen |
02.04.1973 |
Adresa: |
37007, 11726806, České Budějovice, Doudleby, Straňany, 22, Straňany 22, 37007 Doudleby |
|