VLADISLAV BOROVKA
|
Aktivní
|
předseda |
10.10.2016 |
Adresa: |
38411, 17673542, Prachatice, Netolice, Netolice, Radní, 210 |
|
VLASTIMIL PLOJHAR
|
Aktivní
|
člen představenstva |
10.10.2016 |
Adresa: |
38411, 786829, Prachatice, Malovice, Podeřiště, 28 |
|
Ing. VLADIMÍR SOUKUP
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
16.09.2014 |
Adresa: |
38411, 17672791, Netolice, Netolice, Staré Město, 135 |
|
MILAN MÜLLER
|
Aktivní
|
člen představenstva |
16.09.2014 |
Adresa: |
38411, 785890, Malovice, Malovice, 59 |
|
VÁCLAV JOZA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
16.09.2014 |
Adresa: |
38411, 784958, Malovice, Krtely, 30 |
|
JOSEF KOZEL
|
Aktivní
|
člen představenstva |
16.09.2014 |
Adresa: |
38411, 786624, Malovice, Podeřiště, 6 |
|
VÁCLAV KŘENEK
|
Aktivní
|
člen přestavenstva |
16.09.2014 |
Adresa: |
38411, 785377, Malovice, Malovice, 4 |
|
JAROSLAV LAHODNÝ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
16.09.2014 |
Adresa: |
38411, 785784, Malovice, Malovice, 48 |
|
JIŘÍ POLANSKÝ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
16.09.2014 |
Adresa: |
38411, 786705, Malovice, Podeřiště, 14 |
|
PAVEL ŘEŘICHA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
16.09.2014 |
Adresa: |
38411, 785521, Malovice, Malovice, 19 |
|
FRANTIŠEK ČÍŽEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
16.09.2014 |
Adresa: |
38411, 784206, Malovice, Holečkov, 3 |
|
VLADISLAV BOROVKA
|
Neaktivní
od 05.09.2023
|
předseda |
10.10.2016 |
Adresa: |
38411, 17673542, Prachatice, Netolice, Netolice, Radní, 210, Radní 210, 38411 Netolice |
|
VLASTIMIL PLOJHAR
|
Neaktivní
od 05.09.2023
|
člen představenstva |
10.10.2016 |
Adresa: |
38411, 786829, Prachatice, Malovice, Podeřiště, 28, Podeřiště 28, 38411 Malovice |
|
Ing. VLADIMÍR SOUKUP
|
Neaktivní
od 05.09.2023
|
místopředseda představenstva |
16.09.2014 |
Adresa: |
38411, 17672791, Prachatice, Netolice, Netolice, Staré Město, 135, Staré Město 135, 38411 Netolice |
|
MILAN MÜLLER
|
Neaktivní
od 05.09.2023
|
člen představenstva |
16.09.2014 |
Adresa: |
38411, 785890, Prachatice, Malovice, Malovice, 59, č.p. 59, 38411 Malovice |
|
VÁCLAV JOZA
|
Neaktivní
od 05.09.2023
|
člen představenstva |
16.09.2014 |
Adresa: |
38411, 784958, Prachatice, Malovice, Krtely, 30, Krtely 30, 38411 Malovice |
|
VÁCLAV KŘENEK
|
Neaktivní
od 05.09.2023
|
člen přestavenstva |
16.09.2014 |
Adresa: |
38411, 785377, Prachatice, Malovice, Malovice, 4, č.p. 4, 38411 Malovice |
|
JOSEF KOZEL
|
Neaktivní
od 05.09.2023
|
člen představenstva |
16.09.2014 |
Adresa: |
38411, 786624, Prachatice, Malovice, Podeřiště, 6, Podeřiště 6, 38411 Malovice |
|
JAROSLAV LAHODNÝ
|
Neaktivní
od 05.09.2023
|
člen představenstva |
16.09.2014 |
Adresa: |
38411, 785784, Prachatice, Malovice, Malovice, 48, č.p. 48, 38411 Malovice |
|
PAVEL ŘEŘICHA
|
Neaktivní
od 05.09.2023
|
člen představenstva |
16.09.2014 |
Adresa: |
38411, 785521, Prachatice, Malovice, Malovice, 19, č.p. 19, 38411 Malovice |
|
JIŘÍ POLANSKÝ
|
Neaktivní
od 05.09.2023
|
člen představenstva |
16.09.2014 |
Adresa: |
38411, 786705, Prachatice, Malovice, Podeřiště, 14, Podeřiště 14, 38411 Malovice |
|
FRANTIŠEK ČÍŽEK
|
Neaktivní
od 05.09.2023
|
člen představenstva |
16.09.2014 |
Adresa: |
38411, 784206, Prachatice, Malovice, Holečkov, 3, Holečkov 3, 38411 Malovice |
|
VLADISLAV BOROVKA
|
Neaktivní
od 10.10.2016
|
předseda |
10.08.2014 |
Adresa: |
38411, 17673542, Netolice, Netolice, Radní, 210 |
|
VLADISLAV BOROVKA
|
Neaktivní
od 10.10.2016
|
předseda |
10.08.2014 |
Adresa: |
38411, 17673542, Prachatice, Netolice, Netolice, Radní, 210, Radní 210, 38411 Netolice |
|
VLASTIMIL PLOJHAR
|
Neaktivní
od 10.10.2016
|
člen představenstva |
19.01.2014 |
Adresa: |
38411, 786829, Malovice, Podeřiště, 28 |
|
VLASTIMIL PLOJHAR
|
Neaktivní
od 10.10.2016
|
člen představenstva |
19.01.2014 |
Adresa: |
38411, 786829, Prachatice, Malovice, Podeřiště, 28, Podeřiště 28, 38411 Malovice |
|
Ing. Vladimír Soukup
|
Neaktivní
od 16.09.2014
|
místopředseda představenstva |
22.08.2007 |
Adresa: |
38411, 17672791, Prachatice, Netolice, Staré Město, 135 |
|
Milan Müller
|
Neaktivní
od 16.09.2014
|
člen představenstva |
22.08.2007 |
Adresa: |
785890, Malovice, 59 |
|
MILAN MÜLLER
|
Neaktivní
od 16.09.2014
|
člen představenstva |
22.08.2007 |
Adresa: |
38411, 785890, Prachatice, Malovice, Malovice, 59, č.p. 59, 38411 Malovice |
|
Ing. VLADIMÍR SOUKUP
|
Neaktivní
od 16.09.2014
|
místopředseda představenstva |
22.08.2007 |
Adresa: |
38411, 17672791, Prachatice, Netolice, Netolice, Staré Město, 135, Staré Město 135, 38411 Netolice |
|
Vladimír Soukup
|
Neaktivní
od 22.08.2007
|
člen představenstva |
07.11.1997 |
Adresa: |
785423, Prachatice, Malovice, 9 |
|
František Čížek
|
Neaktivní
od 16.09.2014
|
člen představenstva |
07.11.1997 |
Adresa: |
Malovice-Rábín, 69 |
|
Vladimír Soukup
|
Neaktivní
od 22.08.2007
|
člen představenstva |
07.11.1997 |
Adresa: |
38411, 785423, Prachatice, Malovice, Malovice, 9, č.p. 9, 38411 Malovice |
|
František Čížek
|
Neaktivní
od 16.09.2014
|
člen představenstva |
07.11.1997 |
Adresa: |
69, Malovice-Rábín, Malovice-Rábín 69, Česká republika |
|
Zdeněk Čížek
|
Neaktivní
od 07.11.1997
|
člen představenstva |
01.12.1992 |
Adresa: |
785598, Malovice, 27 |
|
Miloslav Novák
|
Neaktivní
od 07.11.1997
|
člen představenstva |
01.12.1992 |
Adresa: |
786292, Malovičky, 18 |
|
Vlastimil Plojhar
|
Neaktivní
od 19.01.2014
|
člen představenstva |
01.12.1992 |
Adresa: |
786721, Podeřiště, 16 |
|
Václav Joza
|
Neaktivní
od 16.09.2014
|
člen představenstva |
01.12.1992 |
Adresa: |
784958, Krtely, 30 |
|
Josef Kozel
|
Neaktivní
od 16.09.2014
|
člen představenstva |
01.12.1992 |
Adresa: |
786969, Podeřiště, 45 |
|
Václav Křenek
|
Neaktivní
od 16.09.2014
|
člen přestavenstva |
01.12.1992 |
Adresa: |
785377, Malovice, 4 |
|
Jaroslav Lahodný
|
Neaktivní
od 16.09.2014
|
člen představenstva |
01.12.1992 |
Adresa: |
785784, Malovice, 48 |
|
Jiří Polanský
|
Neaktivní
od 16.09.2014
|
člen představenstva |
01.12.1992 |
|
Pavel Řeřicha
|
Neaktivní
od 16.09.2014
|
člen představenstva |
01.12.1992 |
Adresa: |
785521, Malovice, 19 |
|
Zdeněk Čížek
|
Neaktivní
od 07.11.1997
|
člen představenstva |
01.12.1992 |
Adresa: |
38411, 785598, Prachatice, Malovice, Malovice, 27, č.p. 27, 38411 Malovice |
|
Miloslav Novák
|
Neaktivní
od 07.11.1997
|
člen představenstva |
01.12.1992 |
Adresa: |
38411, 786292, Prachatice, Malovice, Malovičky, 18, Malovičky 18, 38411 Malovice |
|
Vlastimil Plojhar
|
Neaktivní
od 19.01.2014
|
člen představenstva |
01.12.1992 |
Adresa: |
38411, 786721, Prachatice, Malovice, Podeřiště, 16, Podeřiště 16, 38411 Malovice |
|
JAROSLAV LAHODNÝ
|
Neaktivní
od 16.09.2014
|
člen představenstva |
01.12.1992 |
Adresa: |
38411, 785784, Prachatice, Malovice, Malovice, 48, č.p. 48, 38411 Malovice |
|
Jiří Polanský
|
Neaktivní
od 16.09.2014
|
člen představenstva |
01.12.1992 |
Adresa: |
Podehřiště 14, Podehřiště 14, Česká republika |
|
PAVEL ŘEŘICHA
|
Neaktivní
od 16.09.2014
|
člen představenstva |
01.12.1992 |
Adresa: |
38411, 785521, Prachatice, Malovice, Malovice, 19, č.p. 19, 38411 Malovice |
|
VÁCLAV JOZA
|
Neaktivní
od 16.09.2014
|
člen představenstva |
01.12.1992 |
Adresa: |
38411, 784958, Prachatice, Malovice, Krtely, 30, Krtely 30, 38411 Malovice |
|
Josef Kozel
|
Neaktivní
od 16.09.2014
|
člen představenstva |
01.12.1992 |
Adresa: |
38411, 786969, Prachatice, Malovice, Podeřiště, 45, Podeřiště 45, 38411 Malovice |
|
VÁCLAV KŘENEK
|
Neaktivní
od 16.09.2014
|
člen přestavenstva |
01.12.1992 |
Adresa: |
38411, 785377, Prachatice, Malovice, Malovice, 4, č.p. 4, 38411 Malovice |
|
Milan Müller
|
Neaktivní
od 22.08.2007
|
místopředseda |
17.05.1991 |
Adresa: |
785890, Malovice, 59 |
|
MILAN MÜLLER
|
Neaktivní
od 22.08.2007
|
místopředseda |
17.05.1991 |
Adresa: |
38411, 785890, Prachatice, Malovice, Malovice, 59, č.p. 59, 38411 Malovice |
|
Vladislav Borovka
|
Neaktivní
od 10.08.2014
|
předseda |
27.02.1991 |
Adresa: |
17677815, Netolice, 639 |
|
Vladislav Borovka
|
Neaktivní
od 10.08.2014
|
předseda |
27.02.1991 |
Adresa: |
38411, 17677815, Prachatice, Netolice, Netolice, Na Vyšehradě, 639, Na Vyšehradě 639, 38411 Netolice |
|