KAREL BERNAS
|
Neaktivní
od 11.04.2017
|
člen představenstva |
25.01.2017 |
Adresa: |
38601, 18410995, Strakonice, Strakonice, Dražejov, 23 |
|
KAREL BERNAS
|
Neaktivní
od 11.04.2017
|
člen představenstva |
25.01.2017 |
Adresa: |
38601, 18410995, Strakonice, Strakonice, Dražejov, 23, Dražejov 23, 38601 Strakonice |
|
ZDEŇKA VLČKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.04.2017
|
člen představenstva |
06.05.2016 |
Adresa: |
38711, 8963461, Strakonice, Katovice, Katovice, Školní, 321 |
|
Zdeňka Vlčková
|
Neaktivní
od 11.04.2017
|
člen představenstva |
06.05.2016 |
Adresa: |
38711, 8963461, Strakonice, Katovice, Katovice, Školní, 321, Školní 321, 38711 Katovice |
|
Ing. KAREL CHVAL
|
Neaktivní
od 11.04.2017
|
ředitel |
14.05.2014 |
Adresa: |
38711, 8964017, Katovice, Katovice, Sadová, 376 |
|
Ing. KAREL CHVAL
|
Neaktivní
od 11.04.2017
|
ředitel |
14.05.2014 |
Adresa: |
38711, 8964017, Strakonice, Katovice, Katovice, Sadová, 376, Sadová 376, 38711 Katovice |
|
Ing. Adolf Kámen
|
Neaktivní
od 03.10.1995
|
správce konkursní podstaty |
19.12.1994 |
Adresa: |
37005, České Budějovice, E.Destinové, 21 |
|
Ing. Adolf Kámen
|
Neaktivní
od 03.10.1995
|
správce konkursní podstaty |
19.12.1994 |
Adresa: |
37005, 23351683, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Emy Destinové, 935, 21, Emy Destinové 935/21, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|
Ing. Jan Oubram
|
Neaktivní
od 07.03.2008
|
likvidátor |
01.04.1994 |
Adresa: |
18407749, Přední Ptákovice, č. 99 |
|
ing. Jan Oubram
|
Neaktivní
od 07.03.2008
|
likvidátor |
01.04.1994 |
Adresa: |
38601, 18407749, Strakonice, Strakonice, Přední Ptákovice, 99, Přední Ptákovice 99, 38601 Strakonice |
|
Ing. Karel Chval
|
Neaktivní
od 14.05.2014
|
ředitel |
27.01.1993 |
Adresa: |
8964017, Katovice, 376 |
|
Josef Opava
|
Neaktivní
od 26.02.2015
|
člen představenstva |
27.01.1993 |
Adresa: |
16459784, Krty, 13 |
|
Zdeňka Vlčková
|
Neaktivní
od 06.05.2016
|
člen představenstva |
27.01.1993 |
Adresa: |
8963461, Katovice, 321 |
|
Karel Bernas
|
Neaktivní
od 25.01.2017
|
člen představenstva |
27.01.1993 |
Adresa: |
Starý Dražejov 23 |
|
Ivan Červený
|
Neaktivní
od 11.04.2017
|
předseda |
27.01.1993 |
Adresa: |
8963282, Katovice, 303 |
|
Ing. Václav Founě
|
Neaktivní
od 11.04.2017
|
člen představenstva |
27.01.1993 |
Adresa: |
8962367, Katovice, 211 |
|
Jaroslav Tomšovic
|
Neaktivní
od 11.04.2017
|
člen představenstva |
27.01.1993 |
Adresa: |
8960909, Katovice, 65 |
|
Stanislav Lohberger
|
Neaktivní
od 11.04.2017
|
člen představenstva |
27.01.1993 |
Adresa: |
16459474, Krty, 74 |
|
Karel Samec
|
Neaktivní
od 11.04.2017
|
člen představenstva |
27.01.1993 |
Adresa: |
8963461, Katovice, 321 |
|
Josef Křivanec
|
Neaktivní
od 11.04.2017
|
člen představenstva |
27.01.1993 |
|
Josef Plechatý
|
Neaktivní
od 11.04.2017
|
člen představenstva |
27.01.1993 |
Adresa: |
8960836, Katovice, 58 |
|
Miroslav Matašovský
|
Neaktivní
od 11.04.2017
|
člen představenstva |
27.01.1993 |
Adresa: |
23062983, Mnichov, 40 |
|
Ing. KAREL CHVAL
|
Neaktivní
od 14.05.2014
|
ředitel |
27.01.1993 |
Adresa: |
38711, 8964017, Strakonice, Katovice, Katovice, Sadová, 376, Sadová 376, 38711 Katovice |
|
Josef Opava
|
Neaktivní
od 26.02.2015
|
člen představenstva |
27.01.1993 |
Adresa: |
27033, 16459784, Rakovník, Krty, Krty, č.ev. 13, 27033 Krty |
|
Zdeňka Vlčková
|
Neaktivní
od 06.05.2016
|
člen představenstva |
27.01.1993 |
Adresa: |
38711, 8963461, Strakonice, Katovice, Katovice, Školní, 321, Školní 321, 38711 Katovice |
|
Karel Bernas
|
Neaktivní
od 25.01.2017
|
člen představenstva |
27.01.1993 |
Adresa: |
Starý Dražejov 23, Starý Dražejov 23, Česká republika |
|
Jaroslav Tomšovic
|
Neaktivní
od 11.04.2017
|
člen představenstva |
27.01.1993 |
Adresa: |
38711, 8960909, Strakonice, Katovice, Katovice, Husovo náměstí, 65, Husovo náměstí 65, 38711 Katovice |
|
Stanislav Lohberger
|
Neaktivní
od 11.04.2017
|
člen představenstva |
27.01.1993 |
Adresa: |
27033, 16459474, Rakovník, Krty, Krty, 74, č.p. 74, 27033 Krty |
|
KAREL SAMEC
|
Neaktivní
od 11.04.2017
|
člen představenstva |
27.01.1993 |
Adresa: |
38711, 8963461, Strakonice, Katovice, Katovice, Školní, 321, Školní 321, 38711 Katovice |
|
Josef Křivanec
|
Neaktivní
od 11.04.2017
|
člen představenstva |
27.01.1993 |
Adresa: |
23, Mnichov, Mnichov 23, Česká republika |
|
JOSEF PLECHATÝ
|
Neaktivní
od 11.04.2017
|
člen představenstva |
27.01.1993 |
Adresa: |
38711, 8960836, Strakonice, Katovice, Katovice, Husovo náměstí, 58, Husovo náměstí 58, 38711 Katovice |
|
MIROSLAV MATAŠOVSKÝ
|
Neaktivní
od 11.04.2017
|
člen představenstva |
27.01.1993 |
Adresa: |
38601, 23062983, Strakonice, Mnichov, Mnichov, 40, č.p. 40, 38601 Mnichov |
|
Ing. Václav Founě
|
Neaktivní
od 11.04.2017
|
člen představenstva |
27.01.1993 |
Adresa: |
38711, 8962367, Strakonice, Katovice, Katovice, Žižkova, 211, Žižkova 211, 38711 Katovice |
|
Ivan Červený
|
Neaktivní
od 11.04.2017
|
předseda |
27.01.1993 |
Adresa: |
38711, 8963282, Strakonice, Katovice, Katovice, Kolářova, 303, Kolářova 303, 38711 Katovice |
|
Miroslav Vokáč
|
Neaktivní
od 27.01.1993
|
předseda |
19.03.1990 |
|
Miloslav Samec
|
Neaktivní
od 27.01.1993
|
místopředseda |
19.03.1990 |
|
Miroslav Vokáč
|
Neaktivní
od 27.01.1993
|
předseda |
19.03.1990 |
Adresa: |
20, Mnichov, Mnichov 20, Česká republika |
|
Miloslav Samec
|
Neaktivní
od 27.01.1993
|
místopředseda |
19.03.1990 |
Adresa: |
20, Krty, Krty 20, Česká republika |
|