Jiří Fara
|
Neaktivní
od 27.02.2007
|
člen |
19.07.1996 |
Adresa: |
6607063, Svoříž, 5 |
|
Jaroslava Andělová
|
Neaktivní
od 27.02.2007
|
člen |
19.07.1996 |
Adresa: |
6607039, Svoříž, 2 |
|
Marie Buchtelová
|
Neaktivní
od 27.02.2007
|
člen |
19.07.1996 |
Adresa: |
6606822, Drahnětice, 21 |
|
Božena Novotná
|
Neaktivní
od 27.02.2007
|
člen |
19.07.1996 |
Adresa: |
6606067, Božejovice, 19 |
|
Jiří Fara
|
Neaktivní
od 27.02.2007
|
člen |
19.07.1996 |
Adresa: |
39133, 6607063, Tábor, Jistebnice, Svoříž, 5, Svoříž 5, 39133 Jistebnice |
|
Jaroslava Andělová
|
Neaktivní
od 27.02.2007
|
člen |
19.07.1996 |
Adresa: |
39133, 6607039, Tábor, Jistebnice, Svoříž, 2, Svoříž 2, 39133 Jistebnice |
|
Marie Buchtelová
|
Neaktivní
od 27.02.2007
|
člen |
19.07.1996 |
Adresa: |
39133, 6606822, Tábor, Jistebnice, Drahnětice, 21, Drahnětice 21, 39133 Jistebnice |
|
Božena Novotná
|
Neaktivní
od 27.02.2007
|
člen |
19.07.1996 |
Adresa: |
39132, 6606067, Tábor, Jistebnice, Božejovice, 19, Božejovice 19, 39132 Jistebnice |
|
Pavel Kubec
|
Neaktivní
od 19.07.1996
|
člen představenstva |
03.08.1994 |
Adresa: |
6607047, Svoříž, 3 |
|
Anežka Vávrovská
|
Neaktivní
od 19.07.1996
|
člen představenstva |
03.08.1994 |
Adresa: |
6606041, Božejovice, 17 |
|
Pavel Kubec
|
Neaktivní
od 19.07.1996
|
člen představenstva |
03.08.1994 |
Adresa: |
39133, 6607047, Tábor, Jistebnice, Svoříž, 3, Svoříž 3, 39133 Jistebnice |
|
Anežka Vávrovská
|
Neaktivní
od 19.07.1996
|
člen představenstva |
03.08.1994 |
Adresa: |
39132, 6606041, Tábor, Jistebnice, Božejovice, 17, Božejovice 17, 39132 Jistebnice |
|
Jiří Pejša
|
Neaktivní
od 18.01.1993
|
člen představenstva |
18.01.1993 |
Adresa: |
17382670, Pejšova Lhota, 1 |
|
JAroslav Kakos
|
Neaktivní
od 03.08.1994
|
člen představenstva |
18.01.1993 |
Adresa: |
332909, Sepekov, 69 |
|
Zdeněk Dohnal
|
Neaktivní
od 03.08.1994
|
člen představenstva |
18.01.1993 |
Adresa: |
6606202, Božejovice, 33 |
|
Miloslav Kazda
|
Neaktivní
od 19.07.1996
|
člen představenstva |
18.01.1993 |
Adresa: |
6605940, Božejovice, 7 |
|
Jaroslav Plavec
|
Neaktivní
od 19.07.1996
|
člen představenstva |
18.01.1993 |
Adresa: |
6607110, Svoříž, 10 |
|
Jiří Pejša
|
Neaktivní
od 27.02.2007
|
místopředseda představenstva |
18.01.1993 |
Adresa: |
100, Pejšova Lhota l |
|
Jan Fara
|
Neaktivní
od 27.02.2007
|
člen představenstva |
18.01.1993 |
Adresa: |
6607128, Svoříž, 11 |
|
Josef Soukup
|
Neaktivní
od 27.02.2007
|
člen představenstva |
18.01.1993 |
Adresa: |
6606199, Božejovice, 32 |
|
František Soukup
|
Neaktivní
od 27.02.2007
|
člen představenstva |
18.01.1993 |
Adresa: |
6606351, Božejovice, 48 |
|
JIŘÍ PEJŠA
|
Neaktivní
od 18.01.1993
|
člen představenstva |
18.01.1993 |
Adresa: |
39133, 17382670, Tábor, Borotín, Pejšova Lhota, 1, Pejšova Lhota 1, 39133 Borotín |
|
JAroslav Kakos
|
Neaktivní
od 03.08.1994
|
člen představenstva |
18.01.1993 |
Adresa: |
39901, 332909, Písek, Sepekov, Sepekov, 69, č.p. 69, 39901 Sepekov |
|
Zdeněk Dohnal
|
Neaktivní
od 03.08.1994
|
člen představenstva |
18.01.1993 |
Adresa: |
39132, 6606202, Tábor, Jistebnice, Božejovice, 33, Božejovice 33, 39132 Jistebnice |
|
Miloslav Kazda
|
Neaktivní
od 19.07.1996
|
člen představenstva |
18.01.1993 |
Adresa: |
39132, 6605940, Tábor, Jistebnice, Božejovice, 7, Božejovice 7, 39132 Jistebnice |
|
Jaroslav Plavec
|
Neaktivní
od 19.07.1996
|
člen představenstva |
18.01.1993 |
Adresa: |
39133, 6607110, Tábor, Jistebnice, Svoříž, 10, Svoříž 10, 39133 Jistebnice |
|
Jiří Pejša
|
Neaktivní
od 27.02.2007
|
místopředseda představenstva |
18.01.1993 |
Adresa: |
Pejšova Lhota l, Pejšova Lhota l, Česká republika |
|
Jan Fara
|
Neaktivní
od 27.02.2007
|
člen představenstva |
18.01.1993 |
Adresa: |
39133, 6607128, Tábor, Jistebnice, Svoříž, 11, Svoříž 11, 39133 Jistebnice |
|
JOSEF SOUKUP
|
Neaktivní
od 27.02.2007
|
člen představenstva |
18.01.1993 |
Adresa: |
39132, 6606199, Tábor, Jistebnice, Božejovice, 32, Božejovice 32, 39132 Jistebnice |
|
František Soukup
|
Neaktivní
od 27.02.2007
|
člen představenstva |
18.01.1993 |
Adresa: |
39132, 6606351, Tábor, Jistebnice, Božejovice, 48, Božejovice 48, 39132 Jistebnice |
|
Jaroslav Kakos
|
Neaktivní
od 18.01.1993
|
místopředseda |
25.11.1991 |
Adresa: |
332909, Sepekov, 69 |
|
Jan Miesbauer
|
Neaktivní
od 27.02.2007
|
předseda |
25.11.1991 |
Adresa: |
6657524, Opařany, 246 |
|
Jaroslav Kakos
|
Neaktivní
od 18.01.1993
|
místopředseda |
25.11.1991 |
Adresa: |
39901, 332909, Písek, Sepekov, Sepekov, 69, č.p. 69, 39901 Sepekov |
|
JAN MIESBAUER
|
Neaktivní
od 27.02.2007
|
předseda |
25.11.1991 |
Adresa: |
39161, 6657524, Tábor, Opařany, Opařany, 246, č.p. 246, 39161 Opařany |
|
Ing. Jan Miesbauer
|
Neaktivní
od 25.11.1991
|
místopředseda |
28.06.1991 |
Adresa: |
6657524, Opařany, 246 |
|
Ing. JAN MIESBAUER
|
Neaktivní
od 25.11.1991
|
místopředseda |
28.06.1991 |
Adresa: |
39161, 6657524, Tábor, Opařany, Opařany, 246, č.p. 246, 39161 Opařany |
|
Josef Popelka
|
Neaktivní
od 27.08.1990
|
člen |
24.11.1986 |
Adresa: |
6606261, Božejovice, 39 |
|
Vlasta Dvořáková
|
Neaktivní
od 27.08.1990
|
člen |
24.11.1986 |
Adresa: |
6606938, Drahnětice, 32 |
|
Jan Louda
|
Neaktivní
od 24.10.1990
|
člen |
24.11.1986 |
Adresa: |
6605958, Božejovice, 8 |
|
Jaroslava Šmejkalová
|
Neaktivní
od 27.08.1991
|
člen |
24.11.1986 |
Adresa: |
6606695, Drahnětice, 8 |
|
Vlasta Dvořáková
|
Neaktivní
od 27.08.1990
|
člen |
24.11.1986 |
Adresa: |
39133, 6606938, Tábor, Jistebnice, Drahnětice, 32, Drahnětice 32, 39133 Jistebnice |
|
Josef Popelka
|
Neaktivní
od 27.08.1990
|
člen |
24.11.1986 |
Adresa: |
39132, 6606261, Tábor, Jistebnice, Božejovice, 39, Božejovice 39, 39132 Jistebnice |
|
Jan Louda
|
Neaktivní
od 24.10.1990
|
člen |
24.11.1986 |
Adresa: |
39132, 6605958, Tábor, Jistebnice, Božejovice, 8, Božejovice 8, 39132 Jistebnice |
|
Jaroslava Šmejkalová
|
Neaktivní
od 27.08.1991
|
člen |
24.11.1986 |
Adresa: |
39133, 6606695, Tábor, Jistebnice, Drahnětice, 8, Drahnětice 8, 39133 Jistebnice |
|
Jan Kučera
|
Neaktivní
od 27.08.1990
|
předseda |
27.09.1976 |
Adresa: |
3, Tábor, Pražské sídliště, 2332 |
|
Jan Kučera
|
Neaktivní
od 27.08.1990
|
předseda |
27.09.1976 |
Adresa: |
2332, Tábor, Pražské sídliště, Pražské sídliště 2332, Tábor, Česká republika |
|
Jan Brčák
|
Neaktivní
od 27.08.1990
|
člen |
27.07.1975 |
Adresa: |
6606024, Božejovice, 15 |
|
Jiří Fara
|
Neaktivní
od 27.08.1990
|
člen |
27.07.1975 |
Adresa: |
6607063, Svoříž, 5 |
|
Jarmila Vacková
|
Neaktivní
od 27.08.1990
|
člen |
27.07.1975 |
Adresa: |
6606229, Božejovice, 35 |
|
Josef Vostřák
|
Neaktivní
od 27.08.1990
|
člen |
27.07.1975 |
Adresa: |
6637264, Jistebnice, 255 |
|
Miloslav Kubec
|
Neaktivní
od 27.08.1990
|
člen |
27.07.1975 |
Adresa: |
6607047, Svoříž, 3 |
|
Josef Kříž
|
Neaktivní
od 27.08.1991
|
člen |
27.07.1975 |
Adresa: |
6606709, Drahnětice, 9 |
|
Jan Brčák
|
Neaktivní
od 27.08.1990
|
člen |
27.07.1975 |
Adresa: |
39132, 6606024, Tábor, Jistebnice, Božejovice, 15, Božejovice 15, 39132 Jistebnice |
|
Jiří Fara
|
Neaktivní
od 27.08.1990
|
člen |
27.07.1975 |
Adresa: |
39133, 6607063, Tábor, Jistebnice, Svoříž, 5, Svoříž 5, 39133 Jistebnice |
|
Jarmila Vacková
|
Neaktivní
od 27.08.1990
|
člen |
27.07.1975 |
Adresa: |
39132, 6606229, Tábor, Jistebnice, Božejovice, 35, Božejovice 35, 39132 Jistebnice |
|
Josef Vostřák
|
Neaktivní
od 27.08.1990
|
člen |
27.07.1975 |
Adresa: |
39133, 6637264, Tábor, Jistebnice, Jistebnice, Nad Hřištěm, 255, Nad Hřištěm 255, 39133 Jistebnice |
|
Miloslav Kubec
|
Neaktivní
od 27.08.1990
|
člen |
27.07.1975 |
Adresa: |
39133, 6607047, Tábor, Jistebnice, Svoříž, 3, Svoříž 3, 39133 Jistebnice |
|
Josef Kříž
|
Neaktivní
od 27.08.1991
|
člen |
27.07.1975 |
Adresa: |
39133, 6606709, Tábor, Jistebnice, Drahnětice, 9, Drahnětice 9, 39133 Jistebnice |
|
Jaroslav Slaba
|
Neaktivní
od 27.08.1990
|
člen |
06.10.1971 |
Adresa: |
6606008, Božejovice, 13 |
|
Jaroslav Slaba
|
Neaktivní
od 27.08.1990
|
člen |
06.10.1971 |
Adresa: |
39132, 6606008, Tábor, Jistebnice, Božejovice, 13, Božejovice 13, 39132 Jistebnice |
|