Informace o společnosti
Datum aktualizace:
18.05.2024
Název: | Státní statek Žihle |
ICO: | 00117633 |
Registrovaná adresa: | Plzeň-sever, Žihle, Žihle, okres: Plzeň-sever, Česká republika |
Začleněno na: | 01.07.1988 |
Datum ukončení: | 17.04.1997 |
Předmět podnikání: |
vypořádání hospodářské činnosti státního podniku
1. vykonávat činnosti a vyrábět výrobky sloužící potřebám zemědělské výroby, pokud k této činnosti není třeba souhlasu podle zvláštních předpisů
2. úprava, zpracování a prodej výrobků, které organizace vyrábí včetně jejich maloobchodního prodeje
povinnost uzavřít smlouvy o výkonu funkce ochraňovatelskéorganizace se Státní správou hmotných rezerv a Státníchmobilizačních rezerv
7. provozování stravovacích, ubytovacích a sportovních zařízenípro socialistické organizace a občany
1. vykonávat činnosti a vyrábět výrobky sloužící potřebámzemědělské výroby, pokud k této činnosti není třeba souhlasupodle zvláštních předpisů
Rozhodnutím Okresního úřadu Plzeň-sever, čj. BHOSD 989/91 ze dne6.12.1991 povoluje se doprava věcí pro cizí potřebu v rámciČeské republiky v počtu vozidel 23 na dobu do 6.12.1992.
státní statek je povinen provozovat zemědělskou výrobu a v zájmujejího dalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodařit nazemědělské půdě
10. provozování předškolních zařízení
4. stavební činnost a výroba betonu, betonových aželezobetonových prefabrikátů pro socialistické organizace,národní výbory
2. úprava, zpracování a prodej výrobků, které organizace vyrábívčetně jejich maloobchodního prodeje
Rozhodnutím Okresního úřadu Plzeň-sever, č.j. ŽP-D 25/92 ze dne10.1.1992 byla navrhovateli povolena veřejná hromadnánepravidelná doprava osob v rámci okr. Plzeň-sever včetněpřeprav zde začínajících nebo končících v počtu vozidel - 1 nadobu do 10.1.1993.
5. neveřejná silniční doprava pro socialistické organizace
Rozhodnutím Okresního úřadu Plzeň-sever, č.j. ŽP-D 25/92 ze dne 10.1.1992 byla navrhovateli povolena veřejná hromadná nepravidelná doprava osob v rámci okr. Plzeň-sever včetně přeprav zde začínajících nebo končících v počtu vozidel - 1 na dobu do 10.1.1993.
6. provoz podnikové laboratoře
8. poskytování prací a služeb pro socialistické organizace,národní výbory a občany
provedení smluvního převodu práv z průmyslového nebo jinéhoduševního vlastnictví
9. provozování inseminačních stanic kanců pro smluvní stáda
Základní předmět činnosti:
11. obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
4. stavební činnost a výroba betonu, betonových a železobetonových prefabrikátů pro socialistické organizace, národní výbory
povinnost uzavřít smlouvy o výkonu funkce ochraňovatelské organizace se Státní správou hmotných rezerv a Státních mobilizačních rezerv
7. provozování stravovacích, ubytovacích a sportovních zařízení pro socialistické organizace a občany
státní statek je povinen provozovat zemědělskou výrobu a v zájmu jejího dalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodařit na zemědělské půdě
11. obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšíhoprodeje a prodej
provedení smluvního převodu práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví
správa majetku určeného k restituci
3. šlechtění výchozích populací prasat pro potřeby hybridizace
8. poskytování prací a služeb pro socialistické organizace, národní výbory a občany
Rozhodnutím Okresního úřadu Plzeň-sever, čj. BHOSD 989/91 ze dne 6.12.1991 povoluje se doprava věcí pro cizí potřebu v rámci České republiky v počtu vozidel 23 na dobu do 6.12.1992.
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. Václav Hlinovský | Neaktivní od 17.04.1997 | ředitel | 10.03.1994 |
|
|||
Ing. Václav Hlinovský | Neaktivní od 17.04.1997 | ředitel | 10.03.1994 |
|
|||
Marie Koudelová | Neaktivní od 17.04.1997 | zástupce ředitele | 05.10.1992 |
|
|||
Marie Koudelová | Neaktivní od 17.04.1997 | zástupce ředitele | 05.10.1992 |
|
|||
Václav Hajžman | Neaktivní od 05.10.1992 | zástupce ředitele | 30.11.1990 |
|
|||
Václav Hajžman | Neaktivní od 05.10.1992 | zástupce ředitele | 30.11.1990 |
|
|||
Ing. Jan Ptáček | Neaktivní od 10.03.1994 | ředitel | 13.11.1990 |
|
|||
ing. Jan Ptáček | Neaktivní od 10.03.1994 | ředitel | 13.11.1990 |
|
|||
Ing. Václav Grüner | Neaktivní od 13.11.1990 | ředitel | 01.07.1988 |
|
|||
Ing. Jan Ptáček | Neaktivní od 13.11.1990 | zástupce ředitele | 01.07.1988 |
|
|||
Ing. Václav Grüner | Neaktivní od 13.11.1990 | ředitel | 01.07.1988 |
|
|||
ing. Jan Ptáček | Neaktivní od 13.11.1990 | zástupce ředitele | 01.07.1988 |
|
Registrační číslo Státní statek Žihle je 00117633.
Registrační adresa Státní statek Žihle je Plzeň-sever, Žihle, Žihle, okres: Plzeň-sever, Česká republika.
Státní statek Žihle byla založena 01.07.1988.