AGRO - Měřín, a.s.
49434179 |
Aktivní
|
předseda představenstva |
11.08.2023 |
Adresa: |
59442, 3612538, Žďár nad Sázavou, Měřín, Měřín, Zarybník, 516, Zarybník 516, 59442 Měřín |
|
CHOVSERVIS a.s.
46505008 |
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
11.08.2023 |
Adresa: |
50003, 23910879, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, Zemědělská, 897, 5, Zemědělská 897/5, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové |
|
Ústav pro strukturální politiku v zemědělství,a.s.
25319515 |
Aktivní
|
člen představenstva |
11.08.2023 |
Adresa: |
59442, 3612538, Žďár nad Sázavou, Měřín, Měřín, Zarybník, 516, Zarybník 516, 59442 Měřín |
|
AGRO - Měřín, a.s.
49434179 |
Aktivní
|
Předseda představenstva |
19.07.2019 |
Adresa: |
59442, 3612538, Měřín, Měřín, Zarybník, 516 |
|
CHOVSERVIS a.s.
46505008 |
Aktivní
|
Místopředseda představenstva |
19.07.2019 |
Adresa: |
50003, 23910879, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, Zemědělská, 897, 5 |
|
Ústav pro strukturální politiku v zemědělství,a.s.
25319515 |
Aktivní
|
Člen představenstva |
19.07.2019 |
Adresa: |
59442, 3612538, Měřín, Měřín, Zarybník, 516 |
|
AGRO - Měřín, a.s.
49434179 |
Neaktivní
od 11.08.2023
|
Předseda představenstva |
19.07.2019 |
Adresa: |
59442, 3612538, Žďár nad Sázavou, Měřín, Měřín, Zarybník, 516, Zarybník 516, 59442 Měřín |
|
CHOVSERVIS a.s.
46505008 |
Neaktivní
od 11.08.2023
|
Místopředseda představenstva |
19.07.2019 |
Adresa: |
50003, 23910879, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, Zemědělská, 897, 5, Zemědělská 897/5, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové |
|
Ústav pro strukturální politiku v zemědělství,a.s.
25319515 |
Neaktivní
od 11.08.2023
|
Člen představenstva |
19.07.2019 |
Adresa: |
59442, 3612538, Žďár nad Sázavou, Měřín, Měřín, Zarybník, 516, Zarybník 516, 59442 Měřín |
|
CHOVSERVIS a.s.
46505008 |
Neaktivní
od 19.07.2019
|
Místopředseda představenstva |
12.07.2017 |
Adresa: |
50003, 23910879, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, Zemědělská, 897, 5 |
|
CHOVSERVIS a.s.
46505008 |
Neaktivní
od 19.07.2019
|
Místopředseda představenstva |
12.07.2017 |
Adresa: |
50003, 23910879, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, Zemědělská, 897, 5, Zemědělská 897/5, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové |
|
CHOVSERVIS a.s.
46505008 |
Neaktivní
od 12.07.2017
|
místopředseda představenstva |
02.07.2015 |
Adresa: |
50003, 23910879, Hradec Králové, Zemědělská, 897 |
|
AGRO - Měřín, a.s.
49434179 |
Neaktivní
od 19.07.2019
|
Předseda představenstva |
02.07.2015 |
Adresa: |
59442, 3612538, Měřín, Měřín, Zarybník, 516 |
|
Ústav pro strukturální politiku v zemědělství,a.s.
25319515 |
Neaktivní
od 19.07.2019
|
Člen představenstva |
02.07.2015 |
Adresa: |
59442, 3612538, Měřín, Měřín, Zarybník, 516 |
|
CHOVSERVIS a.s.
46505008 |
Neaktivní
od 12.07.2017
|
místopředseda představenstva |
02.07.2015 |
Adresa: |
50003, 23910879, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, Zemědělská, 897, 5, Zemědělská 897/5, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové |
|
AGRO - Měřín, a.s.
49434179 |
Neaktivní
od 19.07.2019
|
Předseda představenstva |
02.07.2015 |
Adresa: |
59442, 3612538, Žďár nad Sázavou, Měřín, Měřín, Zarybník, 516, Zarybník 516, 59442 Měřín |
|
Ústav pro strukturální politiku v zemědělství,a.s.
25319515 |
Neaktivní
od 19.07.2019
|
Člen představenstva |
02.07.2015 |
Adresa: |
59442, 3612538, Žďár nad Sázavou, Měřín, Měřín, Zarybník, 516, Zarybník 516, 59442 Měřín |
|
Ing. LADISLAV HAVLÍN
|
Neaktivní
od 02.07.2015
|
předseda představenstva |
02.09.2014 |
Adresa: |
50315, 15774619, Nechanice, Lubno, 4 |
|
Ing. VLADIMÍR DOSTÁLEK
|
Neaktivní
od 02.07.2015
|
člen představenstva |
02.09.2014 |
Adresa: |
50315, 15780635, Nechanice, Staré Nechanice, 122 |
|
IVANKA KOLÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 02.07.2015
|
člen představenstva |
02.09.2014 |
Adresa: |
50315, 15775305, Nechanice, Lubno, 85 |
|
JOSEF VYČÍTAL
|
Neaktivní
od 02.07.2015
|
člen představenstva |
02.09.2014 |
Adresa: |
50327, 15827585, Těchlovice, Těchlovice, 114 |
|
ZDENĚK HRUŠKA
|
Neaktivní
od 02.07.2015
|
člen představenstva |
02.09.2014 |
Adresa: |
50315, 15848833, Boharyně, Budín, 1 |
|
PETR FLÉGL
|
Neaktivní
od 02.07.2015
|
člen představenstva |
02.09.2014 |
Adresa: |
50315, 15779963, Nechanice, Staré Nechanice, 54 |
|
PETR FLÉGL
|
Neaktivní
od 02.07.2015
|
člen představenstva |
02.09.2014 |
Adresa: |
50315, 15779963, Hradec Králové, Nechanice, Staré Nechanice, 54, Staré Nechanice 54, 50315 Nechanice |
|
ZDENĚK HRUŠKA
|
Neaktivní
od 02.07.2015
|
člen představenstva |
02.09.2014 |
Adresa: |
50315, 15848833, Hradec Králové, Boharyně, Budín, 1, Budín 1, 50315 Boharyně |
|
JOSEF VYČÍTAL
|
Neaktivní
od 02.07.2015
|
člen představenstva |
02.09.2014 |
Adresa: |
50327, 15827585, Hradec Králové, Těchlovice, Těchlovice, 114, č.p. 114, 50327 Těchlovice |
|
IVANKA KOLÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 02.07.2015
|
člen představenstva |
02.09.2014 |
Adresa: |
50315, 15775305, Hradec Králové, Nechanice, Lubno, 85, Lubno 85, 50315 Nechanice |
|
Ing. VLADIMÍR DOSTÁLEK
|
Neaktivní
od 02.07.2015
|
člen představenstva |
02.09.2014 |
Adresa: |
50315, 15780635, Hradec Králové, Nechanice, Staré Nechanice, 122, Staré Nechanice 122, 50315 Nechanice |
|
ing. Ladislav Havlín
|
Neaktivní
od 02.07.2015
|
předseda představenstva |
02.09.2014 |
Adresa: |
50315, 15774619, Hradec Králové, Nechanice, Lubno, 4, Lubno 4, 50315 Nechanice |
|
CHOVSERVIS a.s.
46505008 |
Neaktivní
od 02.07.2015
|
místopředseda představenstva |
26.06.2013 |
Adresa: |
50003, 23910879, Hradec Králové, Zemědělská, 897 |
|
MVDr. LUDĚK POUR
|
Neaktivní
od 02.07.2015
|
člen představenstva |
26.06.2013 |
Adresa: |
50315, 20308591, Hněvčeves, Hněvčeves, 19 |
|
CHOVSERVIS a.s.
46505008 |
Neaktivní
od 02.07.2015
|
místopředseda představenstva |
26.06.2013 |
Adresa: |
50003, 23910879, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, Zemědělská, 897, 5, Zemědělská 897/5, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové |
|
MVDr. Luděk Pour
|
Neaktivní
od 02.07.2015
|
člen představenstva |
26.06.2013 |
Adresa: |
50315, 20308591, Hradec Králové, Hněvčeves, Hněvčeves, 19, č.p. 19, 50315 Hněvčeves |
|
Květoslav Kvasnička
|
Neaktivní
od 26.06.2013
|
místopředseda představenstva |
15.07.2011 |
Adresa: |
50315, 15758613, Kunčice, 8 |
|
Jiří Vojtěch
|
Neaktivní
od 26.06.2013
|
člen představenstva |
15.07.2011 |
Adresa: |
15824993, Nechanice, Suchá, 12 |
|
Ing. LADISLAV HAVLÍN
|
Neaktivní
od 02.09.2014
|
předseda představenstva |
15.07.2011 |
Adresa: |
50315, 15774619, Nechanice, Lubno, 4 |
|
Ing. VLADIMÍR DOSTÁLEK
|
Neaktivní
od 02.09.2014
|
člen představenstva |
15.07.2011 |
Adresa: |
50315, 15780635, Nechanice, Staré Nechanice, 122 |
|
Ivanka Kolářová
|
Neaktivní
od 02.09.2014
|
člen představenstva |
15.07.2011 |
Adresa: |
50315, 15775305, Lubno, 85 |
|
Josef Vyčítal
|
Neaktivní
od 02.09.2014
|
člen představenstva |
15.07.2011 |
Adresa: |
50327, 15827585, Těchlovice, 114 |
|
Zdeněk Hruška
|
Neaktivní
od 02.09.2014
|
člen představenstva |
15.07.2011 |
Adresa: |
50323, 15848833, Boharyně, Budín, 1 |
|
PETR FLÉGL
|
Neaktivní
od 02.09.2014
|
člen představenstva |
15.07.2011 |
Adresa: |
50315, 15779963, Nechanice, Staré Nechanice, 54 |
|
Aleš Hypius
|
Neaktivní
od 02.09.2014
|
člen představenstva |
15.07.2011 |
Adresa: |
1692364, Milovice u Hořic, 21 |
|
KVĚTOSLAV KVASNIČKA
|
Neaktivní
od 26.06.2013
|
místopředseda představenstva |
15.07.2011 |
Adresa: |
50315, 15758613, Hradec Králové, Kunčice, Kunčice, 8, č.p. 8, 50315 Kunčice |
|
Jiří Vojtěch
|
Neaktivní
od 26.06.2013
|
člen představenstva |
15.07.2011 |
Adresa: |
50315, 15824993, Hradec Králové, Nechanice, Suchá, 12, Suchá 12, 50315 Nechanice |
|
ALEŠ HYPIUS
|
Neaktivní
od 02.09.2014
|
člen představenstva |
15.07.2011 |
Adresa: |
50801, 1692364, Jičín, Milovice u Hořic, Milovice u Hořic, 21, č.p. 21, 50801 Milovice u Hořic |
|
IVANKA KOLÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 02.09.2014
|
člen představenstva |
15.07.2011 |
Adresa: |
50315, 15775305, Hradec Králové, Nechanice, Lubno, 85, Lubno 85, 50315 Nechanice |
|
JOSEF VYČÍTAL
|
Neaktivní
od 02.09.2014
|
člen představenstva |
15.07.2011 |
Adresa: |
50327, 15827585, Hradec Králové, Těchlovice, Těchlovice, 114, č.p. 114, 50327 Těchlovice |
|
ZDENĚK HRUŠKA
|
Neaktivní
od 02.09.2014
|
člen představenstva |
15.07.2011 |
Adresa: |
50315, 15848833, Hradec Králové, Boharyně, Budín, 1, Budín 1, 50315 Boharyně |
|
PETR FLÉGL
|
Neaktivní
od 02.09.2014
|
člen představenstva |
15.07.2011 |
Adresa: |
50315, 15779963, Hradec Králové, Nechanice, Staré Nechanice, 54, Staré Nechanice 54, 50315 Nechanice |
|
Ing. VLADIMÍR DOSTÁLEK
|
Neaktivní
od 02.09.2014
|
člen představenstva |
15.07.2011 |
Adresa: |
50315, 15780635, Hradec Králové, Nechanice, Staré Nechanice, 122, Staré Nechanice 122, 50315 Nechanice |
|
ing. Ladislav Havlín
|
Neaktivní
od 02.09.2014
|
předseda představenstva |
15.07.2011 |
Adresa: |
50315, 15774619, Hradec Králové, Nechanice, Lubno, 4, Lubno 4, 50315 Nechanice |
|
Ing. LADISLAV HAVLÍN
|
Neaktivní
od 15.07.2011
|
předseda představenstva |
31.07.2007 |
Adresa: |
50315, 15774619, Nechanice, Lubno, 4 |
|
Květoslav Kvasnička
|
Neaktivní
od 15.07.2011
|
místopředseda představenstva |
31.07.2007 |
Adresa: |
50315, 15758613, Kunčice, 8 |
|
Jaroslav Novotný
|
Neaktivní
od 15.07.2011
|
člen představenstva |
31.07.2007 |
Adresa: |
50315, 15780597, Nechanice, Staré Nechanice, 118 |
|
Vladimír Dostálek
|
Neaktivní
od 15.07.2011
|
člen představenstva |
31.07.2007 |
Adresa: |
50315, 15780635, Nechanice, Staré Nechanice, 122 |
|
IVANKA KOLÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 15.07.2011
|
člen představenstva |
31.07.2007 |
Adresa: |
50315, 15775305, Nechanice, Lubno, 85 |
|
Josef Vyčítal
|
Neaktivní
od 15.07.2011
|
člen představenstva |
31.07.2007 |
Adresa: |
50327, 15827585, Těchlovice, 114 |
|
Ing. Josef Zvoníček
|
Neaktivní
od 15.07.2011
|
člen představenstva |
31.07.2007 |
Adresa: |
50312, 15847209, Všestary, 77 |
|
Zdeněk Hruška
|
Neaktivní
od 15.07.2011
|
člen představenstva |
31.07.2007 |
Adresa: |
50323, 15848833, Boharyně, Budín, 1 |
|
Petr Flégl
|
Neaktivní
od 15.07.2011
|
člen představenstva |
31.07.2007 |
Adresa: |
50315, 15776476, Nechanice, 121 |
|
ing. Ladislav Havlín
|
Neaktivní
od 15.07.2011
|
předseda představenstva |
31.07.2007 |
Adresa: |
50315, 15774619, Hradec Králové, Nechanice, Lubno, 4, Lubno 4, 50315 Nechanice |
|
KVĚTOSLAV KVASNIČKA
|
Neaktivní
od 15.07.2011
|
místopředseda představenstva |
31.07.2007 |
Adresa: |
50315, 15758613, Hradec Králové, Kunčice, Kunčice, 8, č.p. 8, 50315 Kunčice |
|
Jaroslav Novotný
|
Neaktivní
od 15.07.2011
|
člen představenstva |
31.07.2007 |
Adresa: |
50315, 15780597, Hradec Králové, Nechanice, Staré Nechanice, 118, Staré Nechanice 118, 50315 Nechanice |
|
Vladimír Dostálek
|
Neaktivní
od 15.07.2011
|
člen představenstva |
31.07.2007 |
Adresa: |
50315, 15780635, Hradec Králové, Nechanice, Staré Nechanice, 122, Staré Nechanice 122, 50315 Nechanice |
|
IVANKA KOLÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 15.07.2011
|
člen představenstva |
31.07.2007 |
Adresa: |
50315, 15775305, Hradec Králové, Nechanice, Lubno, 85, Lubno 85, 50315 Nechanice |
|
JOSEF VYČÍTAL
|
Neaktivní
od 15.07.2011
|
člen představenstva |
31.07.2007 |
Adresa: |
50327, 15827585, Hradec Králové, Těchlovice, Těchlovice, 114, č.p. 114, 50327 Těchlovice |
|
Ing. JOSEF ZVONÍČEK
|
Neaktivní
od 15.07.2011
|
člen představenstva |
31.07.2007 |
Adresa: |
50312, 15847209, Hradec Králové, Všestary, Všestary, 77, č.p. 77, 50312 Všestary |
|
ZDENĚK HRUŠKA
|
Neaktivní
od 15.07.2011
|
člen představenstva |
31.07.2007 |
Adresa: |
50315, 15848833, Hradec Králové, Boharyně, Budín, 1, Budín 1, 50315 Boharyně |
|
Petr Flégl
|
Neaktivní
od 15.07.2011
|
člen představenstva |
31.07.2007 |
Adresa: |
50315, 15776476, Hradec Králové, Nechanice, Nechanice, Vaňhalova, 121, Vaňhalova 121, 50315 Nechanice |
|
Ing. Jaroslav Novotný
|
Neaktivní
od 31.07.2007
|
Člen představenstva |
09.08.2004 |
Adresa: |
Nechanice, část Staré Nechanice 118 |
|
Jaroslav Novotný
|
Neaktivní
od 09.08.2004
|
Člen představenstva |
30.10.2003 |
|
Ing. Ladislav Havlín
|
Neaktivní
od 31.07.2007
|
Předseda |
30.10.2003 |
Adresa: |
15774619, Nechanice, Lubno, 4 |
|
Květoslav Kvasnička
|
Neaktivní
od 31.07.2007
|
Místopředseda |
30.10.2003 |
Adresa: |
15758613, Kunčice, 8 |
|
Vladimír Dostálek
|
Neaktivní
od 31.07.2007
|
Člen představenstva |
30.10.2003 |
Adresa: |
15780635, Staré Nechanice, 122 |
|
Ing. Jiří Havrda
|
Neaktivní
od 31.07.2007
|
Člen představenstva |
30.10.2003 |
Adresa: |
15778924, Nechanice, Družstevní, 368 |
|
Miloslava Jarošová
|
Neaktivní
od 31.07.2007
|
Člen představenstva |
30.10.2003 |
Adresa: |
15775127, Nechanice, Lubno, 65 |
|
Vladimír Fof
|
Neaktivní
od 31.07.2007
|
Člen představenstva |
30.10.2003 |
Adresa: |
15844595, Nechanice, Tůně, 4 |
|
Zdeněk Hruška
|
Neaktivní
od 31.07.2007
|
Člen představenstva |
30.10.2003 |
Adresa: |
Budín 1, Boharyně |
|
Petr Flégl
|
Neaktivní
od 31.07.2007
|
Člen představenstva |
30.10.2003 |
Adresa: |
Staré Nechanice 121 |
|
Jaroslav Novotný
|
Neaktivní
od 09.08.2004
|
Člen představenstva |
30.10.2003 |
Adresa: |
86, Lubno, Lubno 86, Česká republika |
|
ing. Ladislav Havlín
|
Neaktivní
od 31.07.2007
|
Předseda |
30.10.2003 |
Adresa: |
50315, 15774619, Hradec Králové, Nechanice, Lubno, 4, Lubno 4, 50315 Nechanice |
|
KVĚTOSLAV KVASNIČKA
|
Neaktivní
od 31.07.2007
|
Místopředseda |
30.10.2003 |
Adresa: |
50315, 15758613, Hradec Králové, Kunčice, Kunčice, 8, č.p. 8, 50315 Kunčice |
|
Vladimír Dostálek
|
Neaktivní
od 31.07.2007
|
Člen představenstva |
30.10.2003 |
Adresa: |
50315, 15780635, Hradec Králové, Nechanice, Staré Nechanice, 122, Staré Nechanice 122, 50315 Nechanice |
|
ing. Jiří Havrda
|
Neaktivní
od 31.07.2007
|
Člen představenstva |
30.10.2003 |
Adresa: |
50315, 15778924, Hradec Králové, Nechanice, Nechanice, Družstevní, 368, Družstevní 368, 50315 Nechanice |
|
Miloslava Jarošová
|
Neaktivní
od 31.07.2007
|
Člen představenstva |
30.10.2003 |
Adresa: |
50315, 15775127, Hradec Králové, Nechanice, Lubno, 65, Lubno 65, 50315 Nechanice |
|
VLADIMÍR FOF
|
Neaktivní
od 31.07.2007
|
Člen představenstva |
30.10.2003 |
Adresa: |
50315, 15844595, Hradec Králové, Nechanice, Tůně, 4, Tůně 4, 50315 Nechanice |
|
Petr Flégl
|
Neaktivní
od 31.07.2007
|
Člen představenstva |
30.10.2003 |
Adresa: |
50315, 15780627, Hradec Králové, Nechanice, Staré Nechanice, 121, Staré Nechanice 121, 50315 Nechanice |
|
Karel Novák
|
Neaktivní
od 30.10.2003
|
Člen představenstva |
11.09.2001 |
Adresa: |
50315, 15774651, Lubno, 10 |
|
KAREL NOVÁK
|
Neaktivní
od 30.10.2003
|
Člen představenstva |
11.09.2001 |
Adresa: |
50315, 15774651, Hradec Králové, Nechanice, Lubno, 10, Lubno 10, 50315 Nechanice |
|
Květoslav Kvasnička
|
Neaktivní
od 30.10.2003
|
Místopředseda |
10.11.1998 |
Adresa: |
15758613, Kunčice, 8 |
|
Petr Flégl
|
Neaktivní
od 30.10.2003
|
Člen představenstva |
10.11.1998 |
Adresa: |
Nechanice, Staré Nechanice 121 |
|
KVĚTOSLAV KVASNIČKA
|
Neaktivní
od 30.10.2003
|
Místopředseda |
10.11.1998 |
Adresa: |
50315, 15758613, Hradec Králové, Kunčice, Kunčice, 8, č.p. 8, 50315 Kunčice |
|
Petr Myška
|
Neaktivní
od 10.11.1998
|
Místopředseda |
28.04.1993 |
Adresa: |
15759521, Kunčice, 103 |
|
Ing. Ladislav Havlín
|
Neaktivní
od 30.10.2003
|
Předseda |
28.04.1993 |
Adresa: |
15774619, Nechanice, Lubno, 4 |
|
Vladimír Fof
|
Neaktivní
od 30.10.2003
|
Člen představenstva |
28.04.1993 |
Adresa: |
15844595, Nechanice, Tůně, 4 |
|
Zdeněk Hruška
|
Neaktivní
od 30.10.2003
|
Člen představenstva |
28.04.1993 |
Adresa: |
Boharyně - Budín 1 |
|
Jiří Vojtěch
|
Neaktivní
od 30.10.2003
|
Člen představenstva |
28.04.1993 |
Adresa: |
15824993, Nechanice, Suchá, 12 |
|
Petr Myška
|
Neaktivní
od 10.11.1998
|
Místopředseda |
28.04.1993 |
Adresa: |
50315, 15759521, Hradec Králové, Kunčice, Kunčice, 103, č.p. 103, 50315 Kunčice |
|
ing. Ladislav Havlín
|
Neaktivní
od 30.10.2003
|
Předseda |
28.04.1993 |
Adresa: |
50315, 15774619, Hradec Králové, Nechanice, Lubno, 4, Lubno 4, 50315 Nechanice |
|
VLADIMÍR FOF
|
Neaktivní
od 30.10.2003
|
Člen představenstva |
28.04.1993 |
Adresa: |
50315, 15844595, Hradec Králové, Nechanice, Tůně, 4, Tůně 4, 50315 Nechanice |
|
Zdeněk Hruška
|
Neaktivní
od 30.10.2003
|
Člen představenstva |
28.04.1993 |
Adresa: |
50323, 15733033, Hradec Králové, Boharyně, Boharyně, 1, č.p. 1, 50323 Boharyně |
|
Jiří Vojtěch
|
Neaktivní
od 30.10.2003
|
Člen představenstva |
28.04.1993 |
Adresa: |
50315, 15824993, Hradec Králové, Nechanice, Suchá, 12, Suchá 12, 50315 Nechanice |
|
Josef Čáslavský
|
Neaktivní
od 28.04.1993
|
Člen představenstva |
15.03.1993 |
Adresa: |
15775445, Nechanice, Račany, 13 |
|
Jaroslav Zeman
|
Neaktivní
od 28.04.1993
|
Člen představenstva |
15.03.1993 |
Adresa: |
15780627, Staré Nechanice, 121 |
|
jaroslav K u s ý
|
Neaktivní
od 28.04.1993
|
Člen představenstva |
15.03.1993 |
Adresa: |
15779475, Staré Nechanice, 5 |
|
Jindřich P a z d e r k a
|
Neaktivní
od 28.04.1993
|
Člen představenstva |
15.03.1993 |
|
Josef Michálek
|
Neaktivní
od 28.04.1993
|
Člen představenstva |
15.03.1993 |
Adresa: |
15733955, Homyle, 23 |
|
Petr Myška
|
Neaktivní
od 28.04.1993
|
Člen představenstva |
15.03.1993 |
Adresa: |
15759521, Kunčice, 103 |
|
Josef Neuman
|
Neaktivní
od 28.04.1993
|
Člen představenstva |
15.03.1993 |
|
Jiří Bartůška
|
Neaktivní
od 10.11.1998
|
Člen představenstva |
15.03.1993 |
Adresa: |
20306687, Dolní Přím, 56 |
|
František Samek
|
Neaktivní
od 11.09.2001
|
Člen představenstva |
15.03.1993 |
|
Ing. Jiří Havrda
|
Neaktivní
od 30.10.2003
|
Člen představenstva |
15.03.1993 |
Adresa: |
15778924, Nechanice, Družstevní, 368 |
|
Miloslava Jarošová
|
Neaktivní
od 30.10.2003
|
Člen představenstva |
15.03.1993 |
|
Josef Čáslavský
|
Neaktivní
od 28.04.1993
|
Člen představenstva |
15.03.1993 |
Adresa: |
50315, 15775445, Hradec Králové, Nechanice, Nechanice, Račany, 13, Račany 13, 50315 Nechanice |
|
Jaroslav Zeman
|
Neaktivní
od 28.04.1993
|
Člen představenstva |
15.03.1993 |
Adresa: |
50315, 15780627, Hradec Králové, Nechanice, Staré Nechanice, 121, Staré Nechanice 121, 50315 Nechanice |
|
jaroslav K u s ý
|
Neaktivní
od 28.04.1993
|
Člen představenstva |
15.03.1993 |
Adresa: |
50315, 15779475, Hradec Králové, Nechanice, Staré Nechanice, 5, Staré Nechanice 5, 50315 Nechanice |
|
Jindřich P a z d e r k a
|
Neaktivní
od 28.04.1993
|
Člen představenstva |
15.03.1993 |
Adresa: |
96, Suchá, Suchá 96, Česká republika |
|
JOSEF MICHÁLEK
|
Neaktivní
od 28.04.1993
|
Člen představenstva |
15.03.1993 |
Adresa: |
50315, 15733955, Hradec Králové, Boharyně, Homyle, 23, Homyle 23, 50315 Boharyně |
|
Petr Myška
|
Neaktivní
od 28.04.1993
|
Člen představenstva |
15.03.1993 |
Adresa: |
50315, 15759521, Hradec Králové, Kunčice, Kunčice, 103, č.p. 103, 50315 Kunčice |
|
Josef Neuman
|
Neaktivní
od 28.04.1993
|
Člen představenstva |
15.03.1993 |
Adresa: |
11, Komárov, Komárov 11, Česká republika |
|
Jiří Bartůška
|
Neaktivní
od 10.11.1998
|
Člen představenstva |
15.03.1993 |
Adresa: |
50316, 20306687, Hradec Králové, Dolní Přím, Dolní Přím, 56, č.p. 56, 50316 Dolní Přím |
|
František Samek
|
Neaktivní
od 11.09.2001
|
Člen představenstva |
15.03.1993 |
Adresa: |
7, Trnava, Trnava 7, Česká republika |
|
ing. Jiří Havrda
|
Neaktivní
od 30.10.2003
|
Člen představenstva |
15.03.1993 |
Adresa: |
50315, 15778924, Hradec Králové, Nechanice, Nechanice, Družstevní, 368, Družstevní 368, 50315 Nechanice |
|
Miloslava Jarošová
|
Neaktivní
od 30.10.2003
|
Člen představenstva |
15.03.1993 |
Adresa: |
65, Lubno, Lubno 65, Česká republika |
|
Ing. Jaroslav Novotný
|
Neaktivní
od 28.04.1993
|
Místopředseda |
13.02.1992 |
Adresa: |
15775313, Nechanice, Lubno, 86 |
|
Ing. Jaroslav Novotný
|
Neaktivní
od 28.04.1993
|
Místopředseda |
13.02.1992 |
Adresa: |
50315, 15775313, Hradec Králové, Nechanice, Lubno, 86, Lubno 86, 50315 Nechanice |
|
Ing. Rudolf Černý
|
Neaktivní
od 22.05.1989
|
Člen představenstva |
06.07.1988 |
Adresa: |
Nechanice, Školská, 368 |
|
Josefa Vyleťalová
|
Neaktivní
od 22.05.1989
|
Člen představenstva |
06.07.1988 |
Adresa: |
15758818, Kunčice, 28 |
|
Petr Myška
|
Neaktivní
od 22.05.1989
|
Člen představenstva |
06.07.1988 |
Adresa: |
15759521, Kunčice, 103 |
|
Ing. Rudolf Černý
|
Neaktivní
od 22.05.1989
|
Člen představenstva |
06.07.1988 |
Adresa: |
368, Nechanice, Školská, Školská 368, Nechanice, Česká republika |
|
Josefa Vyleťalová
|
Neaktivní
od 22.05.1989
|
Člen představenstva |
06.07.1988 |
Adresa: |
50315, 15758818, Hradec Králové, Kunčice, Kunčice, 28, č.p. 28, 50315 Kunčice |
|
Petr Myška
|
Neaktivní
od 22.05.1989
|
Člen představenstva |
06.07.1988 |
Adresa: |
50315, 15759521, Hradec Králové, Kunčice, Kunčice, 103, č.p. 103, 50315 Kunčice |
|
Božena Hakenová
|
Neaktivní
od 22.05.1989
|
Člen představenstva |
09.10.1986 |
Adresa: |
15844722, Tůně, 17 |
|
Božena Hakenová
|
Neaktivní
od 22.05.1989
|
Člen představenstva |
09.10.1986 |
Adresa: |
50315, 15844722, Hradec Králové, Nechanice, Tůně, 17, Tůně 17, 50315 Nechanice |
|
MVDr. Luděk Pour
|
Neaktivní
od 28.04.1993
|
Předseda |
19.05.1986 |
Adresa: |
20308591, Hněvčeves, 19 |
|
MVDr. Luděk Pour
|
Neaktivní
od 28.04.1993
|
Předseda |
19.05.1986 |
Adresa: |
50315, 20308591, Hradec Králové, Hněvčeves, Hněvčeves, 19, č.p. 19, 50315 Hněvčeves |
|
Václav Hladík
|
Neaktivní
od 06.07.1988
|
Člen představenstva |
07.06.1985 |
Adresa: |
Nechanice, Vanhalova, 353 |
|
Ing. Ladislav Mervard
|
Neaktivní
od 06.07.1988
|
Člen představenstva |
07.06.1985 |
Adresa: |
Nechanice, Školská, 368 |
|
Jiřina Vaníčková
|
Neaktivní
od 06.07.1988
|
Člen představenstva |
07.06.1985 |
Adresa: |
15759385, Kunčice, 87 |
|
Václav Halíř
|
Neaktivní
od 22.05.1989
|
Člen představenstva |
07.06.1985 |
Adresa: |
15780490, Staré Nechanice, 108 |
|
Miroslav Tobišek
|
Neaktivní
od 13.02.1992
|
Místopředseda |
07.06.1985 |
Adresa: |
20342233, Nový Bydžov, 1104 |
|
Václav Hladík
|
Neaktivní
od 06.07.1988
|
Člen představenstva |
07.06.1985 |
Adresa: |
50315, 15778771, Hradec Králové, Nechanice, Nechanice, Vaňhalova, 353, Vaňhalova 353, 50315 Nechanice |
|
Ing. Ladislav Mervard
|
Neaktivní
od 06.07.1988
|
Člen představenstva |
07.06.1985 |
Adresa: |
368, Nechanice, Školská, Školská 368, Nechanice, Česká republika |
|
Jiřina Vaníčková
|
Neaktivní
od 06.07.1988
|
Člen představenstva |
07.06.1985 |
Adresa: |
50315, 15759385, Hradec Králové, Kunčice, Kunčice, 87, č.p. 87, 50315 Kunčice |
|
Václav Halíř
|
Neaktivní
od 22.05.1989
|
Člen představenstva |
07.06.1985 |
Adresa: |
50315, 15780490, Hradec Králové, Nechanice, Staré Nechanice, 108, Staré Nechanice 108, 50315 Nechanice |
|
Miroslav Tobišek
|
Neaktivní
od 13.02.1992
|
Místopředseda |
07.06.1985 |
Adresa: |
50401, 20342233, Hradec Králové, Nový Bydžov, Nový Bydžov, Metličanská, 1104, Metličanská 1104, 50401 Nový Bydžov |
|
Ing. Stanislav Leinveber
|
Neaktivní
od 07.06.1985
|
Člen představenstva |
09.04.1981 |
|
Ing. Milan Sehnoutek
|
Neaktivní
od 07.06.1985
|
Člen představenstva |
09.04.1981 |
|
Miroslav Tobišek
|
Neaktivní
od 07.06.1985
|
Člen představenstva |
09.04.1981 |
Adresa: |
20342233, Nový Bydžov, 1104 |
|
Anna Matějková
|
Neaktivní
od 22.05.1989
|
Člen představenstva |
09.04.1981 |
|
Jiří Valena
|
Neaktivní
od 22.05.1989
|
Člen představenstva |
09.04.1981 |
Adresa: |
20316712, Mžany, 12 |
|
Jiří Bartůška
|
Neaktivní
od 22.05.1989
|
Člen představenstva |
09.04.1981 |
Adresa: |
20306687, Dolní Přím, 56 |
|
Ing. Stanislav Leinveber
|
Neaktivní
od 07.06.1985
|
Člen představenstva |
09.04.1981 |
Adresa: |
85, Lubno, Lubno 85, Česká republika |
|
Ing. Milan Sehnoutek
|
Neaktivní
od 07.06.1985
|
Člen představenstva |
09.04.1981 |
Adresa: |
56, Bělá, Bělá 56, Česká republika |
|
Miroslav Tobišek
|
Neaktivní
od 07.06.1985
|
Člen představenstva |
09.04.1981 |
Adresa: |
50401, 20342233, Hradec Králové, Nový Bydžov, Nový Bydžov, Metličanská, 1104, Metličanská 1104, 50401 Nový Bydžov |
|
Anna Matějková
|
Neaktivní
od 22.05.1989
|
Člen představenstva |
09.04.1981 |
Adresa: |
50, Lubno, Lubno 50, Česká republika |
|
Jiří Valena
|
Neaktivní
od 22.05.1989
|
Člen představenstva |
09.04.1981 |
Adresa: |
50315, 20316712, Hradec Králové, Mžany, Mžany, 12, č.p. 12, 50315 Mžany |
|
Jiří Bartůška
|
Neaktivní
od 22.05.1989
|
Člen představenstva |
09.04.1981 |
Adresa: |
50316, 20306687, Hradec Králové, Dolní Přím, Dolní Přím, 56, č.p. 56, 50316 Dolní Přím |
|
Ing. Vladimír Janko
|
Neaktivní
od 09.04.1981
|
Místopředseda |
21.06.1978 |
Adresa: |
Hradec Králové 1, Ambrožova 906 |
|
Václav Kavan
|
Neaktivní
od 19.05.1986
|
Předseda |
21.06.1978 |
Adresa: |
21029504, Roudnice, 38 |
|
Miloslav Jandera
|
Neaktivní
od 22.05.1989
|
Člen představenstva |
21.06.1978 |
Adresa: |
15759211, Kunčice, 69 |
|
Ing. Vladimír Janko
|
Neaktivní
od 09.04.1981
|
Místopředseda |
21.06.1978 |
Adresa: |
50002, 23872420, Hradec Králové, Hradec Králové, Hradec Králové, Ambrožova, 906, 2, Ambrožova 906/2, 50002 Hradec Králové |
|
Václav Kavan
|
Neaktivní
od 19.05.1986
|
Předseda |
21.06.1978 |
Adresa: |
50327, 21029504, Hradec Králové, Roudnice, Roudnice, 38, č.p. 38, 50327 Roudnice |
|
Miloslav Jandera
|
Neaktivní
od 22.05.1989
|
Člen představenstva |
21.06.1978 |
Adresa: |
50315, 15759211, Hradec Králové, Kunčice, Kunčice, 69, č.p. 69, 50315 Kunčice |
|
Václav Kavan
|
Neaktivní
od 21.06.1978
|
Člen představenstva |
03.06.1975 |
Adresa: |
21029504, Roudnice, 38 |
|
Vladimír Šolc
|
Neaktivní
od 09.04.1981
|
Člen představenstva |
03.06.1975 |
Adresa: |
15815781, Sobětuš, 38 |
|
Václav Matějíček
|
Neaktivní
od 09.04.1981
|
Člen představenstva |
03.06.1975 |
|
Vladimír Fof
|
Neaktivní
od 07.06.1985
|
Člen představenstva |
03.06.1975 |
Adresa: |
15844595, Tůně, 4 |
|
Zdeněk Havlín
|
Neaktivní
od 22.05.1989
|
Člen představenstva |
03.06.1975 |
Adresa: |
15784380, Nerošov, 20 |
|
Jiří Šolc
|
Neaktivní
od 22.05.1989
|
Člen představenstva |
03.06.1975 |
Adresa: |
15778207, Nechanice, 296 |
|
Václav Kavan
|
Neaktivní
od 21.06.1978
|
Člen představenstva |
03.06.1975 |
Adresa: |
50327, 21029504, Hradec Králové, Roudnice, Roudnice, 38, č.p. 38, 50327 Roudnice |
|
Vladimír Šolc
|
Neaktivní
od 09.04.1981
|
Člen představenstva |
03.06.1975 |
Adresa: |
50315, 15815781, Hradec Králové, Nechanice, Sobětuš, 38, Sobětuš 38, 50315 Nechanice |
|
Václav Matějíček
|
Neaktivní
od 09.04.1981
|
Člen představenstva |
03.06.1975 |
Adresa: |
50, Suchá, Suchá 50, Česká republika |
|
VLADIMÍR FOF
|
Neaktivní
od 07.06.1985
|
Člen představenstva |
03.06.1975 |
Adresa: |
50315, 15844595, Hradec Králové, Nechanice, Tůně, 4, Tůně 4, 50315 Nechanice |
|
Zdeněk Havlín
|
Neaktivní
od 22.05.1989
|
Člen představenstva |
03.06.1975 |
Adresa: |
50315, 15784380, Hradec Králové, Nechanice, Nerošov, 20, Nerošov 20, 50315 Nechanice |
|
Jiří Šolc
|
Neaktivní
od 22.05.1989
|
Člen představenstva |
03.06.1975 |
Adresa: |
50315, 15778207, Hradec Králové, Nechanice, Nechanice, 28. října, 296, 28. října 296, 50315 Nechanice |
|
Vladimír Jíra
|
Neaktivní
od 03.06.1975
|
Člen představenstva |
11.01.1973 |
Adresa: |
15758729, Kunčice, 19 |
|
Květoslav Kvasnička
|
Neaktivní
od 03.06.1975
|
Člen představenstva |
11.01.1973 |
Adresa: |
15758613, Kunčice, 8 |
|
Josef Berger
|
Neaktivní
od 03.06.1975
|
Člen představenstva |
11.01.1973 |
|
Zdeněk Kopecký
|
Neaktivní
od 03.06.1975
|
Člen představenstva |
11.01.1973 |
Adresa: |
15779815, Staré Nechanice, 39 |
|
Josef Marek
|
Neaktivní
od 21.06.1978
|
Člen představenstva |
11.01.1973 |
Adresa: |
15778622, Nechanice, 338 |
|
Vlasta Pražáková
|
Neaktivní
od 09.04.1981
|
Člen představenstva |
11.01.1973 |
Adresa: |
15759300, Kunčice, 78 |
|
Květa Matoušková
|
Neaktivní
od 07.06.1985
|
Člen představenstva |
11.01.1973 |
Adresa: |
15779521, Staré Nechanice, 10 |
|
Jaroslav Turnovský
|
Neaktivní
od 09.10.1986
|
Člen představenstva |
11.01.1973 |
Adresa: |
15777545, Nechanice, 230 |
|
Vladimír Jíra
|
Neaktivní
od 03.06.1975
|
Člen představenstva |
11.01.1973 |
Adresa: |
50315, 15758729, Hradec Králové, Kunčice, Kunčice, 19, č.p. 19, 50315 Kunčice |
|
KVĚTOSLAV KVASNIČKA
|
Neaktivní
od 03.06.1975
|
Člen představenstva |
11.01.1973 |
Adresa: |
50315, 15758613, Hradec Králové, Kunčice, Kunčice, 8, č.p. 8, 50315 Kunčice |
|
Josef Berger
|
Neaktivní
od 03.06.1975
|
Člen představenstva |
11.01.1973 |
Adresa: |
23, Lubno, Lubno 23, Česká republika |
|
Zdeněk Kopecký
|
Neaktivní
od 03.06.1975
|
Člen představenstva |
11.01.1973 |
Adresa: |
50315, 15779815, Hradec Králové, Nechanice, Staré Nechanice, 39, Staré Nechanice 39, 50315 Nechanice |
|
Josef Marek
|
Neaktivní
od 21.06.1978
|
Člen představenstva |
11.01.1973 |
Adresa: |
50315, 15778622, Hradec Králové, Nechanice, Nechanice, Palackého, 338, Palackého 338, 50315 Nechanice |
|
Vlasta Pražáková
|
Neaktivní
od 09.04.1981
|
Člen představenstva |
11.01.1973 |
Adresa: |
50315, 15759300, Hradec Králové, Kunčice, Kunčice, 78, č.p. 78, 50315 Kunčice |
|
Květa Matoušková
|
Neaktivní
od 07.06.1985
|
Člen představenstva |
11.01.1973 |
Adresa: |
10, Staré Nechanice, Staré Nechanice 10, Česká republika |
|
Jaroslav Turnovský
|
Neaktivní
od 09.10.1986
|
Člen představenstva |
11.01.1973 |
Adresa: |
50315, 15777545, Hradec Králové, Nechanice, Nechanice, Štolbova, 230, Štolbova 230, 50315 Nechanice |
|
Josef Bednář
|
Neaktivní
od 11.01.1973
|
Člen představenstva |
30.07.1969 |
Adresa: |
Nechanice - Komárov 4 |
|
Anna Matějková
|
Neaktivní
od 11.01.1973
|
Člen představenstva |
30.07.1969 |
|
Dobroslav Pavlíček
|
Neaktivní
od 11.01.1973
|
Člen představenstva |
30.07.1969 |
Adresa: |
15777189, Nechanice, 193 |
|
František Cejp
|
Neaktivní
od 03.06.1975
|
Člen představenstva |
30.07.1969 |
Adresa: |
15780431, Staré Nechanice, 101 |
|
Ing. Jan Novotný
|
Neaktivní
od 21.06.1978
|
Předseda |
30.07.1969 |
Adresa: |
15819469, Stěžery, 130 |
|
Josef Bednář
|
Neaktivní
od 11.01.1973
|
Člen představenstva |
30.07.1969 |
Adresa: |
50315, 15775364, Hradec Králové, Nechanice, Nechanice, Račany, 4, Račany 4, 50315 Nechanice |
|
Anna Matějková
|
Neaktivní
od 11.01.1973
|
Člen představenstva |
30.07.1969 |
Adresa: |
50, Lubno, Lubno 50, Česká republika |
|
Dobroslav Pavlíček
|
Neaktivní
od 11.01.1973
|
Člen představenstva |
30.07.1969 |
Adresa: |
50315, 85165522, Hradec Králové, Nechanice, Staré Nechanice, 193, Staré Nechanice 193, 50315 Nechanice |
|
František Cejp
|
Neaktivní
od 03.06.1975
|
Člen představenstva |
30.07.1969 |
Adresa: |
50315, 15780431, Hradec Králové, Nechanice, Staré Nechanice, 101, Staré Nechanice 101, 50315 Nechanice |
|
Ing. Jan Novotný
|
Neaktivní
od 21.06.1978
|
Předseda |
30.07.1969 |
Adresa: |
50321, 15819469, Hradec Králové, Stěžery, Stěžery, Zámecká, 130, Zámecká 130, 50321 Stěžery |
|
Ing. Jaroslav Rambousek
|
Neaktivní
od 30.07.1969
|
Předseda |
26.08.1967 |
Adresa: |
15779611, Staré Nechanice, 19 |
|
Jan Dvořák
|
Neaktivní
od 30.07.1969
|
Člen představenstva |
26.08.1967 |
Adresa: |
15780015, Staré Nechanice, 59 |
|
Josef Sýkorský
|
Neaktivní
od 30.07.1969
|
Člen představenstva |
26.08.1967 |
Adresa: |
15779483, Staré Nechanice, 6 |
|
Jiří Lejdar
|
Neaktivní
od 11.01.1973
|
Člen představenstva |
26.08.1967 |
Adresa: |
Hradec Králové, Chelčického, 1215 |
|
Josef Tužil
|
Neaktivní
od 11.01.1973
|
Člen představenstva |
26.08.1967 |
Adresa: |
15780571, Staré Nechanice, 116 |
|
Jaroslava Hladíková
|
Neaktivní
od 03.06.1975
|
Člen představenstva |
26.08.1967 |
|
Marie Hušková
|
Neaktivní
od 09.04.1981
|
Člen představenstva |
26.08.1967 |
Adresa: |
15780571, Staré Nechanice, 116 |
|
Jan Dvořák
|
Neaktivní
od 30.07.1969
|
Člen představenstva |
26.08.1967 |
Adresa: |
59, Staré Nechanice, Staré Nechanice 59, Česká republika |
|
Josef Sýkorský
|
Neaktivní
od 30.07.1969
|
Člen představenstva |
26.08.1967 |
Adresa: |
50315, 15779483, Hradec Králové, Nechanice, Staré Nechanice, 6, Staré Nechanice 6, 50315 Nechanice |
|
Ing. Jaroslav Rambousek
|
Neaktivní
od 30.07.1969
|
Předseda |
26.08.1967 |
Adresa: |
50315, 15779611, Hradec Králové, Nechanice, Staré Nechanice, 19, Staré Nechanice 19, 50315 Nechanice |
|
Jiří Lejdar
|
Neaktivní
od 11.01.1973
|
Člen představenstva |
26.08.1967 |
Adresa: |
1215, Hradec Králové, Chelčického, Chelčického 1215, Hradec Králové, Česká republika |
|
Josef Tužil
|
Neaktivní
od 11.01.1973
|
Člen představenstva |
26.08.1967 |
Adresa: |
50315, 15780571, Hradec Králové, Nechanice, Staré Nechanice, 116, Staré Nechanice 116, 50315 Nechanice |
|
Jaroslava Hladíková
|
Neaktivní
od 03.06.1975
|
Člen představenstva |
26.08.1967 |
Adresa: |
41, Lubno, Lubno 41, Česká republika |
|
Marie Hušková
|
Neaktivní
od 09.04.1981
|
Člen představenstva |
26.08.1967 |
Adresa: |
50315, 15780571, Hradec Králové, Nechanice, Staré Nechanice, 116, Staré Nechanice 116, 50315 Nechanice |
|
Marie Kubištová
|
Neaktivní
od 26.08.1967
|
Člen představenstva |
27.04.1965 |
Adresa: |
15778339, Nechanice, 309 |
|
Josef Bělina
|
Neaktivní
od 30.07.1969
|
Člen představenstva |
27.04.1965 |
Adresa: |
15775577, Nechanice, 26 |
|
Ladislav Havlín
|
Neaktivní
od 09.04.1981
|
Člen představenstva |
27.04.1965 |
|
Marie Kubištová
|
Neaktivní
od 26.08.1967
|
Člen představenstva |
27.04.1965 |
Adresa: |
50315, 15778339, Hradec Králové, Nechanice, Nechanice, Palackého, 309, Palackého 309, 50315 Nechanice |
|
Josef Bělina
|
Neaktivní
od 30.07.1969
|
Člen představenstva |
27.04.1965 |
Adresa: |
50315, 15775577, Hradec Králové, Nechanice, Nechanice, Husovo nám., 26, Husovo nám. 26, 50315 Nechanice |
|
Ladislav Havlín
|
Neaktivní
od 09.04.1981
|
Člen představenstva |
27.04.1965 |
Adresa: |
4, Lubno, Lubno 4, Česká republika |
|
Růžena Borovcová
|
Neaktivní
od 26.08.1967
|
Člen představenstva |
24.04.1963 |
Adresa: |
15779998, Staré Nechanice, 57 |
|
Jaroslav Erbs
|
Neaktivní
od 26.08.1967
|
Člen představenstva |
24.04.1963 |
Adresa: |
15779629, Staré Nechanice, 20 |
|
Josef Jahelka
|
Neaktivní
od 26.08.1967
|
Člen představenstva |
24.04.1963 |
Adresa: |
15779769, Staré Nechanice, 34 |
|
Václav Šubrt
|
Neaktivní
od 26.08.1967
|
Člen představenstva |
24.04.1963 |
|
Rudolf Novopacký
|
Neaktivní
od 30.07.1969
|
Člen představenstva |
24.04.1963 |
Adresa: |
15779939, Staré Nechanice, 51 |
|
Josef Mrkvička
|
Neaktivní
od 11.01.1973
|
Člen představenstva |
24.04.1963 |
|
Růžena Borovcová
|
Neaktivní
od 26.08.1967
|
Člen představenstva |
24.04.1963 |
Adresa: |
50315, 15779998, Hradec Králové, Nechanice, Staré Nechanice, 57, Staré Nechanice 57, 50315 Nechanice |
|
Jaroslav Erbs
|
Neaktivní
od 26.08.1967
|
Člen představenstva |
24.04.1963 |
Adresa: |
50315, 15779629, Hradec Králové, Nechanice, Staré Nechanice, 20, Staré Nechanice 20, 50315 Nechanice |
|
Josef Jahelka
|
Neaktivní
od 26.08.1967
|
Člen představenstva |
24.04.1963 |
Adresa: |
50315, 15779769, Hradec Králové, Nechanice, Staré Nechanice, 34, Staré Nechanice 34, 50315 Nechanice |
|
Václav Šubrt
|
Neaktivní
od 26.08.1967
|
Člen představenstva |
24.04.1963 |
Adresa: |
33, Lubno, Lubno 33, Česká republika |
|
Rudolf Novopacký
|
Neaktivní
od 30.07.1969
|
Člen představenstva |
24.04.1963 |
Adresa: |
50315, 15779939, Hradec Králové, Nechanice, Staré Nechanice, 51, Staré Nechanice 51, 50315 Nechanice |
|
Josef Mrkvička
|
Neaktivní
od 11.01.1973
|
Člen představenstva |
24.04.1963 |
Adresa: |
37, Lubno, Lubno 37, Česká republika |
|
František Matějka
|
Neaktivní
od 24.04.1963
|
Člen představenstva |
14.03.1961 |
|
Marie Hladíková
|
Neaktivní
od 24.04.1963
|
Člen představenstva |
14.03.1961 |
Adresa: |
15778771, Nechanice, 353 |
|
Marie Košťálová
|
Neaktivní
od 24.04.1963
|
Člen představenstva |
14.03.1961 |
Adresa: |
15779980, Staré Nechanice, 56 |
|
František Tomášek
|
Neaktivní
od 24.04.1963
|
Člen představenstva |
14.03.1961 |
Adresa: |
15780066, Staré Nechanice, 64 |
|
Marie Vodičková
|
Neaktivní
od 24.04.1963
|
Člen představenstva |
14.03.1961 |
|
Josef Bednář
|
Neaktivní
od 27.04.1965
|
Člen představenstva |
14.03.1961 |
Adresa: |
Nechanice - Komárov 4 |
|
Jiří Lejdar
|
Neaktivní
od 26.08.1967
|
Předseda představenstva |
14.03.1961 |
Adresa: |
Hradec Králové, Chelčického, 1215 |
|
Svatopluk Škava
|
Neaktivní
od 11.01.1973
|
Člen představenstva |
14.03.1961 |
Adresa: |
15776492, Nechanice, 123 |
|
František Matějka
|
Neaktivní
od 24.04.1963
|
Člen představenstva |
14.03.1961 |
Adresa: |
50, Lubno, Lubno 50, Česká republika |
|
Marie Hladíková
|
Neaktivní
od 24.04.1963
|
Člen představenstva |
14.03.1961 |
Adresa: |
50315, 15778771, Hradec Králové, Nechanice, Nechanice, Vaňhalova, 353, Vaňhalova 353, 50315 Nechanice |
|
Marie Košťálová
|
Neaktivní
od 24.04.1963
|
Člen představenstva |
14.03.1961 |
Adresa: |
50315, 15779980, Hradec Králové, Nechanice, Staré Nechanice, 56, Staré Nechanice 56, 50315 Nechanice |
|
František Tomášek
|
Neaktivní
od 24.04.1963
|
Člen představenstva |
14.03.1961 |
Adresa: |
50315, 15780066, Hradec Králové, Nechanice, Staré Nechanice, Staré Nechanice 64, 50315 Nechanice |
|
Marie Vodičková
|
Neaktivní
od 24.04.1963
|
Člen představenstva |
14.03.1961 |
Adresa: |
34, Lubno, Lubno 34, Česká republika |
|
Josef Bednář
|
Neaktivní
od 27.04.1965
|
Člen představenstva |
14.03.1961 |
Adresa: |
50315, 15775364, Hradec Králové, Nechanice, Nechanice, Račany, 4, Račany 4, 50315 Nechanice |
|
Jiří Lejdar
|
Neaktivní
od 26.08.1967
|
Předseda představenstva |
14.03.1961 |
Adresa: |
1215, Hradec Králové, Chelčického, Chelčického 1215, Hradec Králové, Česká republika |
|
Svatopluk Škava
|
Neaktivní
od 11.01.1973
|
Člen představenstva |
14.03.1961 |
Adresa: |
50315, 15776492, Hradec Králové, Nechanice, Nechanice, Pražská, 123, Pražská 123, 50315 Nechanice |
|