JOSEF ROUSEK
|
Neaktivní
od 10.08.2016
|
Člen představenstva |
05.03.2016 |
Adresa: |
54901, 25092804, Náchod, Nové Město nad Metují, Nové Město nad Metují, V Aleji, 1342 |
|
JOSEF ROUSEK
|
Neaktivní
od 10.08.2016
|
Člen představenstva |
05.03.2016 |
Adresa: |
54901, 25092804, Náchod, Nové Město nad Metují, Nové Město nad Metují, V Aleji, 1342, V Aleji 1342, 54901 Nové Město nad Metují |
|
JOSEF ROUSEK
|
Neaktivní
od 05.03.2016
|
Člen představenstva |
27.11.2015 |
Adresa: |
54901, 7405081, Nové Město nad Metují, Nové Město nad Metují, U Lesa, 719 |
|
Ing. PAVEL RYŠAVÝ
|
Neaktivní
od 10.08.2016
|
Místopředseda |
27.11.2015 |
Adresa: |
54908, 7357800, Provodov-Šonov, Šonov u Nového Města nad Metují, 22 |
|
Ing. JIŘÍ CELBA
|
Neaktivní
od 10.08.2016
|
Člen představenstva |
27.11.2015 |
Adresa: |
54701, 7428022, Náchod, Bražec, Novoměstská, 6 |
|
VÁCLAV RYDLO
|
Neaktivní
od 10.08.2016
|
Člen představenstva |
27.11.2015 |
Adresa: |
54908, 7359136, Provodov-Šonov, Šonov u Nového Města nad Metují, 156 |
|
JOSEF ROUSEK
|
Neaktivní
od 05.03.2016
|
Člen představenstva |
27.11.2015 |
Adresa: |
54901, 7405081, Náchod, Nové Město nad Metují, Nové Město nad Metují, U Lesa, 719, U Lesa 719, 54901 Nové Město nad Metují |
|
Ing. Jiří Celba
|
Neaktivní
od 10.08.2016
|
Člen představenstva |
27.11.2015 |
Adresa: |
54701, 7428022, Náchod, Náchod, Bražec, Novoměstská, 6, Novoměstská 6, Bražec, 54701 Náchod |
|
VÁCLAV RYDLO
|
Neaktivní
od 10.08.2016
|
Člen představenstva |
27.11.2015 |
Adresa: |
54908, 7359136, Náchod, Provodov-Šonov, Šonov u Nového Města nad Metují, 156, Šonov u Nového Města nad Metují 156, 54908 Provodov-Šonov |
|
Ing. PAVEL RYŠAVÝ
|
Neaktivní
od 10.08.2016
|
Místopředseda |
27.11.2015 |
Adresa: |
54908, 7357800, Náchod, Provodov-Šonov, Šonov u Nového Města nad Metují, 22, Šonov u Nového Města nad Metují 22, 54908 Provodov-Šonov |
|
Ing. Jiří Mertlík
|
Neaktivní
od 10.08.2016
|
Člen představenstva |
15.11.1994 |
Adresa: |
13142623, Vysokov, čp. 46 |
|
Ing. JIŘÍ MERTLÍK
|
Neaktivní
od 10.08.2016
|
Člen představenstva |
15.11.1994 |
Adresa: |
54701, 31332862, Náchod, Vysokov, Vysokov, č.ev. 46, 54701 Vysokov |
|
Ing. Pavel Ryšavý
|
Neaktivní
od 27.11.2015
|
Místopředseda |
26.10.1994 |
Adresa: |
7356340, Šonov, č. 22 |
|
Ing. Pavel Ryšavý
|
Neaktivní
od 27.11.2015
|
Místopředseda |
26.10.1994 |
Adresa: |
54971, 7356340, Náchod, Šonov, Šonov, 22, č.p. 22, 54971 Šonov |
|
Zdeněk Kosinka
|
Neaktivní
od 26.10.1994
|
Místopředseda družstva |
29.12.1992 |
Adresa: |
13143590, Vysokov, č. 145 |
|
Ing. Jiří Mertlík
|
Neaktivní
od 26.10.1994
|
Předseda družstva |
29.12.1992 |
Adresa: |
13142623, Vysokov, čp. 46 |
|
Ladislav Mervart
|
Neaktivní
od 26.10.1994
|
Člen představenstva |
29.12.1992 |
Adresa: |
Nové Město, Vrchoviny, č. 122 |
|
Ing. Pavel Ryšavý
|
Neaktivní
od 27.11.2015
|
Člen představenstva |
29.12.1992 |
Adresa: |
Šonov u N.Města č. 156 |
|
Josef Rousek
|
Neaktivní
od 27.11.2015
|
Člen představenstva |
29.12.1992 |
Adresa: |
Nové Město, U lesa, 719 |
|
Ing. Jiří Celba
|
Neaktivní
od 27.11.2015
|
Člen představenstva |
29.12.1992 |
Adresa: |
Náchod, Bražec, č. 6 |
|
Václav Rydlo
|
Neaktivní
od 27.11.2015
|
Člen představenstva |
29.12.1992 |
Adresa: |
Šonov u N.Města č. 156 |
|
ZDENĚK KOSINKA
|
Neaktivní
od 26.10.1994
|
Místopředseda družstva |
29.12.1992 |
Adresa: |
54912, 13143590, Náchod, Vysokov, Vysokov, 145, č.p. 145, 54912 Vysokov |
|
Ing. JIŘÍ MERTLÍK
|
Neaktivní
od 26.10.1994
|
Předseda družstva |
29.12.1992 |
Adresa: |
54701, 31332862, Náchod, Vysokov, Vysokov, č.ev. 46, 54701 Vysokov |
|
Ladislav Mervart
|
Neaktivní
od 26.10.1994
|
Člen představenstva |
29.12.1992 |
Adresa: |
č. 122, Nové Město, Vrchoviny, Vrchoviny č. 122, Nové Město, Česká republika |
|
Josef Rousek
|
Neaktivní
od 27.11.2015
|
Člen představenstva |
29.12.1992 |
Adresa: |
719, Nové Město, U lesa, U lesa 719, Nové Město, Česká republika |
|
Ing. Pavel Ryšavý
|
Neaktivní
od 27.11.2015
|
Člen představenstva |
29.12.1992 |
Adresa: |
Šonov u N.Města č. 156, Šonov u N.Města č. 156, Česká republika |
|
Ing. Jiří Celba
|
Neaktivní
od 27.11.2015
|
Člen představenstva |
29.12.1992 |
Adresa: |
č. 6, Náchod, Bražec, Bražec č. 6, Náchod, Česká republika |
|
Václav Rydlo
|
Neaktivní
od 27.11.2015
|
Člen představenstva |
29.12.1992 |
Adresa: |
Šonov u N.Města č. 156, Šonov u N.Města č. 156, Česká republika |
|
Ing. Jiří Mertlík
|
Neaktivní
od 29.12.1992
|
Místopředseda družstva |
01.03.1990 |
Adresa: |
13142623, Vysokov, čp. 46 |
|
Ing. JIŘÍ MERTLÍK
|
Neaktivní
od 29.12.1992
|
Místopředseda družstva |
01.03.1990 |
Adresa: |
54701, 31332862, Náchod, Vysokov, Vysokov, č.ev. 46, 54701 Vysokov |
|