Ing. PETR DYMÁK
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
04.10.2017 |
Adresa: |
53351, 7736231, Pardubice, Pardubice, Rosice, Tolarova, 375 |
|
Ing. PETR DYMÁK
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
04.10.2017 |
Adresa: |
53351, 7736231, Pardubice, Pardubice, Rosice, Tolarova, 375, Tolarova 375, Rosice, 53351 Pardubice |
|
Ing. JAN KLOUČEK
|
Aktivní
|
Předseda |
06.05.2015 |
Adresa: |
53304, 27243206, Sezemice, Počaply, 65 |
|
VÁCLAV DVOŘÁK
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
06.05.2015 |
Adresa: |
53003, 7720882, Pardubice, Studánka, 22. července, 594 |
|
Václav Dvořák
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
06.05.2015 |
Adresa: |
53003, 7720882, Pardubice, Pardubice, Studánka, 22. července, 594, 22. července 594, Studánka, 53003 Pardubice |
|
Ing. JAN KLOUČEK
|
Aktivní
|
Předseda |
06.05.2015 |
Adresa: |
53304, 27243206, Pardubice, Sezemice, Počaply, 65, Počaply 65, 53304 Sezemice |
|
Ing. PETR DYMÁK
|
Neaktivní
od 04.10.2017
|
Člen představenstva |
06.05.2015 |
Adresa: |
53009, 7795629, Pardubice, Polabiny, Družby, 342 |
|
Ing. Petr Dymák
|
Neaktivní
od 04.10.2017
|
Člen představenstva |
06.05.2015 |
Adresa: |
53009, 7795629, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Družby, 342, Družby 342, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Ing. PETR DYMÁK
|
Neaktivní
od 06.05.2015
|
Člen představenstva |
23.10.2013 |
Adresa: |
53009, 7795629, Pardubice, Polabiny, Družby, 342 |
|
Ing. Petr Dymák
|
Neaktivní
od 06.05.2015
|
Člen představenstva |
23.10.2013 |
Adresa: |
53009, 7795629, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Družby, 342, Družby 342, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Jiří Ronovský
|
Neaktivní
od 06.05.2015
|
L i k v i d á t o r |
02.05.1995 |
Adresa: |
53842, Kněžice 17-p.Ronov n.D. |
|
Jiří Ronovský
|
Neaktivní
od 06.05.2015
|
L i k v i d á t o r |
02.05.1995 |
Adresa: |
Kněžice 17-p.Ronov n.D., 53842, 53842 Kněžice 17-p.Ronov n.D., Česká republika |
|
Ing. Petr Dymák
|
Neaktivní
od 23.10.2013
|
Člen představenstva |
28.01.1994 |
Adresa: |
7795629, Pardubice, Družby, 342 |
|
Ing. Jan Klouček
|
Neaktivní
od 06.05.2015
|
Předseda |
28.01.1994 |
Adresa: |
7705166, Pardubice, Devotyho, 1625 |
|
Václav Dvořák
|
Neaktivní
od 06.05.2015
|
Člen představenstva |
28.01.1994 |
Adresa: |
7720882, Pardubice, 22.července, 594 |
|
Ing. Petr Dymák
|
Neaktivní
od 23.10.2013
|
Člen představenstva |
28.01.1994 |
Adresa: |
53009, 7795629, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Družby, 342, Družby 342, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Ing. Jan Klouček
|
Neaktivní
od 06.05.2015
|
Předseda |
28.01.1994 |
Adresa: |
53002, 7705166, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Devotyho, 1625, Devotyho 1625, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
Václav Dvořák
|
Neaktivní
od 06.05.2015
|
Člen představenstva |
28.01.1994 |
Adresa: |
53003, 7720882, Pardubice, Pardubice, Studánka, 22. července, 594, 22. července 594, Studánka, 53003 Pardubice |
|
Zdeňka Tušlová
|
Neaktivní
od 28.01.1994
|
Členka představenstva |
22.03.1993 |
Adresa: |
Dašice, ul.28.října, 424 |
|
Ing. Jana Vojtěchová
|
Neaktivní
od 28.01.1994
|
Členka představenstva |
22.03.1993 |
Adresa: |
13149822, Dašice, U splavu, 443 |
|
Jaroslav Plecháček
|
Neaktivní
od 28.01.1994
|
Člen představenstva |
22.03.1993 |
Adresa: |
Dašice, Lány, č.17 |
|
Zdeněk Kouřílek
|
Neaktivní
od 28.01.1994
|
Člen představenstva |
22.03.1993 |
|
Štefan Jánošík
|
Neaktivní
od 28.01.1994
|
Člen představenstva |
22.03.1993 |
|
Jaroslav Svoboda
|
Neaktivní
od 28.01.1994
|
Člen představenstva |
22.03.1993 |
Adresa: |
13149644, Dašice, 28.října, 424 |
|
Vladimír Král
|
Neaktivní
od 28.01.1994
|
Člen představenstva |
22.03.1993 |
Adresa: |
Dašice, Malolánsko, č.12 |
|
Jaroslav Brtna
|
Neaktivní
od 28.01.1994
|
Člen představenstva |
22.03.1993 |
Adresa: |
13149881, Dašice, U splavu, č. 449 |
|
Zdeňka Tušlová
|
Neaktivní
od 28.01.1994
|
Členka představenstva |
22.03.1993 |
Adresa: |
53303, 13149644, Pardubice, Dašice, Dašice, 28. října, 424, 28. října 424, 53303 Dašice |
|
Ing. Jana Vojtěchová
|
Neaktivní
od 28.01.1994
|
Členka představenstva |
22.03.1993 |
Adresa: |
53303, 13149822, Pardubice, Dašice, Dašice, U Splavu, 443, U Splavu 443, 53303 Dašice |
|
Jaroslav Plecháček
|
Neaktivní
od 28.01.1994
|
Člen představenstva |
22.03.1993 |
Adresa: |
53303, 13145703, Pardubice, Dašice, Dašice, náměstí T. G. Masaryka, 17, náměstí T. G. Masaryka 17, 53303 Dašice |
|
Zdeněk Kouřílek
|
Neaktivní
od 28.01.1994
|
Člen představenstva |
22.03.1993 |
Adresa: |
č.37, Hostovice, Hostovice č.37, Česká republika |
|
Štefan Jánošík
|
Neaktivní
od 28.01.1994
|
Člen představenstva |
22.03.1993 |
Adresa: |
53303, 13145550, Pardubice, Dašice, Dašice, Křičenského, 1, Křičenského 1, 53303 Dašice |
|
Jaroslav Svoboda
|
Neaktivní
od 28.01.1994
|
Člen představenstva |
22.03.1993 |
Adresa: |
53303, 13149644, Pardubice, Dašice, Dašice, 28. října, 424, 28. října 424, 53303 Dašice |
|
Vladimír Král
|
Neaktivní
od 28.01.1994
|
Člen představenstva |
22.03.1993 |
Adresa: |
53303, 13145665, Pardubice, Dašice, Dašice, Sadová, 12, Sadová 12, 53303 Dašice |
|
Jaroslav Brtna
|
Neaktivní
od 28.01.1994
|
Člen představenstva |
22.03.1993 |
Adresa: |
53303, 13149881, Pardubice, Dašice, Dašice, U Splavu, 449, U Splavu 449, 53303 Dašice |
|
Jiří Ronovský
|
Neaktivní
od 22.03.1993
|
Místopředseda |
31.01.1991 |
Adresa: |
Kněžice 17, Ronov nad Doubravou |
|
Jiří Ronovský
|
Neaktivní
od 22.03.1993
|
Místopředseda |
31.01.1991 |
Adresa: |
Kněžice 17, Ronov nad Doubravou, Ronov nad Doubravou, Kněžice 17, Česká republika |
|
Jaroslav Vojtěch
|
Neaktivní
od 28.01.1994
|
Předseda |
20.07.1949 |
Adresa: |
13149822, Dašice, U splavu, 443 |
|
Jaroslav Vojtěch
|
Neaktivní
od 28.01.1994
|
Předseda |
20.07.1949 |
Adresa: |
53303, 13149822, Pardubice, Dašice, Dašice, U Splavu, 443, U Splavu 443, 53303 Dašice |
|