VÍT HEJNA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
30.06.2022 |
Adresa: |
53342, 7652411, Pardubice, Živanice, Živanice, 108 |
|
ZDEŇKA HOLUBOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
30.06.2022 |
Adresa: |
53341, 7651422, Pardubice, Živanice, Nerad, 44 |
|
Ing. TOMÁŠ HRUBEŠ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
30.06.2022 |
Adresa: |
53353, 7739796, Pardubice, Pardubice, Doubravice, 36 |
|
Ing. LUCIE KALINOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
30.06.2022 |
Adresa: |
50331, 20331941, Hradec Králové, Vysoká nad Labem, Vysoká nad Labem, 34 |
|
PETR PUHLOVSKÝ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
30.06.2022 |
Adresa: |
53342, 40957861, Pardubice, Živanice, Živanice, 248 |
|
Ing. ONDŘEJ ROZSÉVAČ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
30.06.2022 |
Adresa: |
53316, 7676191, Pardubice, Chýšť, Chýšť, 6 |
|
Ing. PAVEL KREJČÍK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
30.06.2022 |
Adresa: |
53009, 7729553, Pardubice, Pardubice, Cihelna, Kunětická, 115 |
|
VÍT HEJNA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
30.06.2022 |
Adresa: |
53342, 7652411, Pardubice, Živanice, Živanice, 108, č.p. 108, 53342 Živanice |
|
ZDEŇKA HOLUBOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
30.06.2022 |
Adresa: |
53341, 7651422, Pardubice, Živanice, Nerad, 44, Nerad 44, 53341 Živanice |
|
Ing. TOMÁŠ HRUBEŠ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
30.06.2022 |
Adresa: |
53353, 7739796, Pardubice, Pardubice, Doubravice, 36, Doubravice 36, 53353 Pardubice |
|
Ing. LUCIE KALINOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
30.06.2022 |
Adresa: |
50331, 20331941, Hradec Králové, Vysoká nad Labem, Vysoká nad Labem, 34, č.p. 34, 50331 Vysoká nad Labem |
|
PETR PUHLOVSKÝ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
30.06.2022 |
Adresa: |
53342, 40957861, Pardubice, Živanice, Živanice, 248, č.p. 248, 53342 Živanice |
|
Ing. ONDŘEJ ROZSÉVAČ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
30.06.2022 |
Adresa: |
53316, 7676191, Pardubice, Chýšť, Chýšť, 6, č.p. 6, 53316 Chýšť |
|
Ing. PAVEL KREJČÍK
|
Neaktivní
od 26.03.2024
|
člen představenstva |
30.06.2022 |
Adresa: |
53009, 7729553, Pardubice, Pardubice, Cihelna, Kunětická, 115, Kunětická 115, Cihelna, 53009 Pardubice |
|
Ing. TOMÁŠ HRUBEŠ
|
Neaktivní
od 30.06.2022
|
člen představenstva |
12.05.2022 |
Adresa: |
53353, 7739796, Pardubice, Pardubice, Doubravice, 36 |
|
Ing. TOMÁŠ HRUBEŠ
|
Neaktivní
od 30.06.2022
|
člen představenstva |
12.05.2022 |
Adresa: |
53353, 7739796, Pardubice, Pardubice, Doubravice, 36, Doubravice 36, 53353 Pardubice |
|
Ing. TOMÁŠ HRUBEŠ
|
Neaktivní
od 12.05.2022
|
člen představenstva |
19.12.2017 |
Adresa: |
53012, 7723351, Pardubice, Pardubice, Studánka, Jana Zajíce, 960 |
|
VÍT HEJNA
|
Neaktivní
od 30.06.2022
|
předseda představenstva |
19.12.2017 |
Adresa: |
53342, 7652411, Pardubice, Živanice, Živanice, 108 |
|
ZDEŇKA HOLUBOVÁ
|
Neaktivní
od 30.06.2022
|
místopředseda představenstva |
19.12.2017 |
Adresa: |
53341, 7651422, Pardubice, Živanice, Nerad, 44 |
|
ZDEŇKA DMEJCHALOVÁ
|
Neaktivní
od 30.06.2022
|
člen představenstva |
19.12.2017 |
Adresa: |
53501, 7684126, Pardubice, Přelouč, Mělice, 58 |
|
LUBOŠ MACELA
|
Neaktivní
od 30.06.2022
|
člen představenstva |
19.12.2017 |
Adresa: |
53501, 7684142, Pardubice, Přelouč, Mělice, 60 |
|
ALEŠ NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 30.06.2022
|
člen představenstva |
19.12.2017 |
Adresa: |
53501, 42825059, Pardubice, Břehy, Břehy, Severní, 379 |
|
Ing. ONDŘEJ ROZSÉVAČ
|
Neaktivní
od 30.06.2022
|
člen představenstva |
19.12.2017 |
Adresa: |
53316, 7676191, Pardubice, Chýšť, Chýšť, 6 |
|
Ing. TOMÁŠ HRUBEŠ
|
Neaktivní
od 12.05.2022
|
člen představenstva |
19.12.2017 |
Adresa: |
53012, 7723351, Pardubice, Pardubice, Studánka, Jana Zajíce, 960, Jana Zajíce 960, Studánka, 53012 Pardubice |
|
LUBOŠ MACELA
|
Neaktivní
od 30.06.2022
|
člen představenstva |
19.12.2017 |
Adresa: |
53501, 7684142, Pardubice, Přelouč, Mělice, 60, Mělice 60, 53501 Přelouč |
|
ALEŠ NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 30.06.2022
|
člen představenstva |
19.12.2017 |
Adresa: |
53501, 42825059, Pardubice, Břehy, Břehy, Severní, 379, Severní 379, 53501 Břehy |
|
Ing. ONDŘEJ ROZSÉVAČ
|
Neaktivní
od 30.06.2022
|
člen představenstva |
19.12.2017 |
Adresa: |
53316, 7676191, Pardubice, Chýšť, Chýšť, 6, č.p. 6, 53316 Chýšť |
|
VÍT HEJNA
|
Neaktivní
od 30.06.2022
|
předseda představenstva |
19.12.2017 |
Adresa: |
53342, 7652411, Pardubice, Živanice, Živanice, 108, č.p. 108, 53342 Živanice |
|
ZDEŇKA HOLUBOVÁ
|
Neaktivní
od 30.06.2022
|
místopředseda představenstva |
19.12.2017 |
Adresa: |
53341, 7651422, Pardubice, Živanice, Nerad, 44, Nerad 44, 53341 Živanice |
|
Zdeňka Dmejchalová
|
Neaktivní
od 30.06.2022
|
člen představenstva |
19.12.2017 |
Adresa: |
53501, 7684126, Pardubice, Přelouč, Mělice, 58, Mělice 58, 53501 Přelouč |
|
ALEŠ NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 19.12.2017
|
člen představenstva |
25.01.2014 |
Adresa: |
53501, 42825059, Břehy, Břehy, Severní, 379 |
|
ALEŠ NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 19.12.2017
|
člen představenstva |
25.01.2014 |
Adresa: |
53501, 42825059, Pardubice, Břehy, Břehy, Severní, 379, Severní 379, 53501 Břehy |
|
ZDEŇKA HOLUBOVÁ
|
Neaktivní
od 19.12.2017
|
místopředseda představenstva |
25.01.2013 |
Adresa: |
53341, 7651422, Živanice, Nerad, 44 |
|
ZDEŇKA HOLUBOVÁ
|
Neaktivní
od 19.12.2017
|
místopředseda představenstva |
25.01.2013 |
Adresa: |
53341, 7651422, Pardubice, Živanice, Nerad, 44, Nerad 44, 53341 Živanice |
|
ZDEŇKA HOLUBOVÁ
|
Neaktivní
od 24.01.2013
|
místopředseda představesntva |
24.01.2013 |
Adresa: |
53341, 7651422, Živanice, Nerad, 44 |
|
MILAN CIMFL
|
Neaktivní
od 24.01.2013
|
člen představenstva |
24.01.2013 |
Adresa: |
53501, 7495072, Břehy, Břehy, Družstevní, 238 |
|
ALEŠ NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 25.01.2014
|
člen představenstva |
24.01.2013 |
Adresa: |
53341, 13160532, Vlčí Habřina, Vlčí Habřina, 90 |
|
VÍT HEJNA
|
Neaktivní
od 19.12.2017
|
předseda představenstva |
24.01.2013 |
Adresa: |
53342, 7652411, Živanice, Živanice, 108 |
|
STANISLAV KOLMAN
|
Neaktivní
od 19.12.2017
|
člen představenstva |
24.01.2013 |
Adresa: |
53501, 7559062, Litošice, Krasnice, 45 |
|
VLADIMÍR FINEK
|
Neaktivní
od 19.12.2017
|
člen představenstva |
24.01.2013 |
Adresa: |
53343, 7585331, Rohovládova Bělá, Rohovládova Bělá, 113 |
|
Zdeňka Dmejchalová
|
Neaktivní
od 19.12.2017
|
člen představenstva |
24.01.2013 |
Adresa: |
53501, 7684126, Přelouč, Mělice, 58 |
|
BOHUSLAVA VAVŘINOVÁ
|
Neaktivní
od 19.12.2017
|
člen představenstva |
24.01.2013 |
Adresa: |
53342, 7652950, Živanice, Živanice, 164 |
|
ZDEŇKA HOLUBOVÁ
|
Neaktivní
od 24.01.2013
|
místopředseda představesntva |
24.01.2013 |
Adresa: |
53341, 7651422, Pardubice, Živanice, Nerad, 44, Nerad 44, 53341 Živanice |
|
Milan Cimfl
|
Neaktivní
od 24.01.2013
|
člen představenstva |
24.01.2013 |
Adresa: |
53501, 7495072, Pardubice, Břehy, Břehy, Družstevní, 238, Družstevní 238, 53501 Břehy |
|
ALEŠ NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 25.01.2014
|
člen představenstva |
24.01.2013 |
Adresa: |
53341, 13160532, Pardubice, Vlčí Habřina, Vlčí Habřina, 90, č.p. 90, 53341 Vlčí Habřina |
|
VLADIMÍR FINEK
|
Neaktivní
od 19.12.2017
|
člen představenstva |
24.01.2013 |
Adresa: |
53343, 7585331, Pardubice, Rohovládova Bělá, Rohovládova Bělá, 113, č.p. 113, 53343 Rohovládova Bělá |
|
Zdeňka Dmejchalová
|
Neaktivní
od 19.12.2017
|
člen představenstva |
24.01.2013 |
Adresa: |
53501, 7684126, Pardubice, Přelouč, Mělice, 58, Mělice 58, 53501 Přelouč |
|
BOHUSLAVA VAVŘINOVÁ
|
Neaktivní
od 19.12.2017
|
člen představenstva |
24.01.2013 |
Adresa: |
53342, 7652950, Pardubice, Živanice, Živanice, 164, č.p. 164, 53342 Živanice |
|
VÍT HEJNA
|
Neaktivní
od 19.12.2017
|
předseda představenstva |
24.01.2013 |
Adresa: |
53342, 7652411, Pardubice, Živanice, Živanice, 108, č.p. 108, 53342 Živanice |
|
STANISLAV KOLMAN
|
Neaktivní
od 19.12.2017
|
člen představenstva |
24.01.2013 |
Adresa: |
53501, 7559062, Pardubice, Litošice, Krasnice, 45, Krasnice 45, 53501 Litošice |
|
STANISLAV KOLMAN
|
Neaktivní
od 24.01.2013
|
člen |
24.05.2011 |
Adresa: |
53501, 7559062, Litošice, Krasnice, 45 |
|
STANISLAV KOLMAN
|
Neaktivní
od 24.01.2013
|
člen |
24.05.2011 |
Adresa: |
53501, 7559062, Pardubice, Litošice, Krasnice, 45, Krasnice 45, 53501 Litošice |
|
Stanislav Kolman
|
Neaktivní
od 24.05.2011
|
člen |
29.03.2008 |
Adresa: |
53501, 7749597, Přelouč, Pardubická, 132 |
|
Milan Cimfl
|
Neaktivní
od 24.01.2013
|
předseda |
29.03.2008 |
Adresa: |
53501, 7495072, Břehy, Družstevní, 238 |
|
Ing. Pavel Krejčík
|
Neaktivní
od 24.01.2013
|
místopředseda |
29.03.2008 |
Adresa: |
53009, 7794541, Pardubice, Prodloužená, 233 |
|
Zdeňka Dmejchalová
|
Neaktivní
od 24.01.2013
|
člen |
29.03.2008 |
Adresa: |
53501, 7684126, Přelouč, Mělice, 58 |
|
Zdeňka Holubová
|
Neaktivní
od 24.01.2013
|
člen |
29.03.2008 |
Adresa: |
53341, 7651422, Nerad, 44 |
|
Bohuslava Vavřinová
|
Neaktivní
od 24.01.2013
|
člen |
29.03.2008 |
Adresa: |
53342, 7652950, Živanice, 164 |
|
Jan Žáček
|
Neaktivní
od 24.01.2013
|
člen |
29.03.2008 |
Adresa: |
53501, 7754671, Přelouč, Žižkova, 641 |
|
Stanislav Kolman
|
Neaktivní
od 24.05.2011
|
člen |
29.03.2008 |
Adresa: |
53501, 7749597, Pardubice, Přelouč, Přelouč, Pardubická, 132, Pardubická 132, 53501 Přelouč |
|
Milan Cimfl
|
Neaktivní
od 24.01.2013
|
předseda |
29.03.2008 |
Adresa: |
53501, 7495072, Pardubice, Břehy, Břehy, Družstevní, 238, Družstevní 238, 53501 Břehy |
|
Ing. Pavel Krejčík
|
Neaktivní
od 24.01.2013
|
místopředseda |
29.03.2008 |
Adresa: |
53009, 7794541, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Prodloužená, 233, Prodloužená 233, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Zdeňka Dmejchalová
|
Neaktivní
od 24.01.2013
|
člen |
29.03.2008 |
Adresa: |
53501, 7684126, Pardubice, Přelouč, Mělice, 58, Mělice 58, 53501 Přelouč |
|
ZDEŇKA HOLUBOVÁ
|
Neaktivní
od 24.01.2013
|
člen |
29.03.2008 |
Adresa: |
53341, 7651422, Pardubice, Živanice, Nerad, 44, Nerad 44, 53341 Živanice |
|
BOHUSLAVA VAVŘINOVÁ
|
Neaktivní
od 24.01.2013
|
člen |
29.03.2008 |
Adresa: |
53342, 7652950, Pardubice, Živanice, Živanice, 164, č.p. 164, 53342 Živanice |
|
JAN ŽÁČEK
|
Neaktivní
od 24.01.2013
|
člen |
29.03.2008 |
Adresa: |
53501, 7754671, Pardubice, Přelouč, Přelouč, Žižkova, 641, Žižkova 641, 53501 Přelouč |
|
Milan Cimfl
|
Neaktivní
od 29.03.2008
|
předseda |
28.02.2003 |
Adresa: |
Břehy, Družstevní 238, PSČ 535 01 Přelouč |
|
Vladimír Finek
|
Neaktivní
od 29.03.2008
|
místopředseda |
28.02.2003 |
Adresa: |
Rohovládova Bělá č. 113, PSČ 533 43 Rohovládova Bělá |
|
Zdeňka Dmejchalová
|
Neaktivní
od 29.03.2008
|
člen |
28.02.2003 |
Adresa: |
Mělice č. 58, PSČ 535 01 Přelouč |
|
Zdeňka Holubová
|
Neaktivní
od 29.03.2008
|
člen |
28.02.2003 |
Adresa: |
Nerad č. 44, PSČ 533 41 Lázně Bohdaneč |
|
Stanislav Kolman
|
Neaktivní
od 29.03.2008
|
člen |
28.02.2003 |
Adresa: |
Přelouč, Pardubická 132, PSČ 535 01 Přelouč |
|
Ing. Pavel Krejčík
|
Neaktivní
od 29.03.2008
|
člen |
28.02.2003 |
Adresa: |
Pardubice, Prodloužená 233, PSČ 530 09 Pardubice |
|
Pavel Kulina
|
Neaktivní
od 29.03.2008
|
člen |
28.02.2003 |
Adresa: |
Lázně Bohdaneč, Gočárova 552, PSČ 533 41 Lázně Bohdaneč |
|
Milan Cimfl
|
Neaktivní
od 29.03.2008
|
předseda |
28.02.2003 |
Adresa: |
53501, 7495072, Pardubice, Břehy, Břehy, Družstevní, 238, Družstevní 238, 53501 Břehy |
|
ZDEŇKA HOLUBOVÁ
|
Neaktivní
od 29.03.2008
|
člen |
28.02.2003 |
Adresa: |
53341, 7651422, Pardubice, Živanice, Nerad, 44, Nerad 44, 53341 Živanice |
|
Stanislav Kolman
|
Neaktivní
od 29.03.2008
|
člen |
28.02.2003 |
Adresa: |
53501, 7749597, Pardubice, Přelouč, Přelouč, Pardubická, 132, Pardubická 132, 53501 Přelouč |
|
Ing. Pavel Krejčík
|
Neaktivní
od 29.03.2008
|
člen |
28.02.2003 |
Adresa: |
35301, 27526372, Cheb, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Křižíkova, 716, 11, Křižíkova 716/11, 35301 Mariánské Lázně |
|
Pavel Kulina
|
Neaktivní
od 29.03.2008
|
člen |
28.02.2003 |
Adresa: |
53341, 7489668, Pardubice, Lázně Bohdaneč, Lázně Bohdaneč, Gočárova, 552, Gočárova 552, 53341 Lázně Bohdaneč |
|
Jiří Louvar
|
Neaktivní
od 28.02.2003
|
Předseda |
02.07.1999 |
Adresa: |
7485905, Lázně Bohdaneč, Šípkova, 174 |
|
Stanislav Kolman
|
Neaktivní
od 28.02.2003
|
Člen představenstva |
02.07.1999 |
Adresa: |
7749597, Přelouč, Pardubická, 132 |
|
Stanislav Kolman
|
Neaktivní
od 28.02.2003
|
Člen představenstva |
02.07.1999 |
Adresa: |
53501, 7749597, Pardubice, Přelouč, Přelouč, Pardubická, 132, Pardubická 132, 53501 Přelouč |
|
JIŘÍ LOUVAR
|
Neaktivní
od 28.02.2003
|
Předseda |
02.07.1999 |
Adresa: |
53341, 7485905, Pardubice, Lázně Bohdaneč, Lázně Bohdaneč, Šípkova, 174, Šípkova 174, 53341 Lázně Bohdaneč |
|
Vladimír Finek
|
Neaktivní
od 28.02.2003
|
Člen představenstva |
02.02.1998 |
Adresa: |
Rohovládová Bělá, 113 |
|
Marie Krejčíková
|
Neaktivní
od 28.02.2003
|
Členka představenstva |
02.02.1998 |
Adresa: |
7651236, Živanice, Nerad, 25 |
|
VLADIMÍR FINEK
|
Neaktivní
od 28.02.2003
|
Člen představenstva |
02.02.1998 |
Adresa: |
53343, 7585331, Pardubice, Rohovládova Bělá, Rohovládova Bělá, 113, č.p. 113, 53343 Rohovládova Bělá |
|
Marie Krejčíková
|
Neaktivní
od 28.02.2003
|
Členka představenstva |
02.02.1998 |
Adresa: |
53341, 7651236, Pardubice, Živanice, Nerad, 25, Nerad 25, 53341 Živanice |
|
Jiří Louvar
|
Neaktivní
od 02.07.1999
|
Předseda |
25.08.1994 |
Adresa: |
7723458, Pardubice, Erno Košťála, 970 |
|
Marie Schletterová
|
Neaktivní
od 28.02.2003
|
Místopředseda |
25.08.1994 |
Adresa: |
7652020, Živanice, 62 |
|
Jiří Louvar
|
Neaktivní
od 02.07.1999
|
Předseda |
25.08.1994 |
Adresa: |
53012, 7723458, Pardubice, Pardubice, Studánka, Erno Košťála, 970, Erno Košťála 970, Studánka, 53012 Pardubice |
|
Marie Schletterová
|
Neaktivní
od 28.02.2003
|
Místopředseda |
25.08.1994 |
Adresa: |
53342, 7652020, Pardubice, Živanice, Živanice, 62, č.p. 62, 53342 Živanice |
|
Ing. Jiří Šetina
|
Neaktivní
od 25.08.1994
|
Předseda |
17.12.1992 |
Adresa: |
Praha 4 - Chodov, Petýrkova 1954 |
|
Jiří Louvar
|
Neaktivní
od 25.08.1994
|
Místopředseda |
17.12.1992 |
Adresa: |
7777841, Pardubice, Na vrtálně, 80 |
|
Milan Cimfl
|
Neaktivní
od 25.08.1994
|
Prokurista |
17.12.1992 |
Adresa: |
7495072, Břehy, č. 238 |
|
Ing. Marie Seďová
|
Neaktivní
od 02.02.1998
|
Členka představenstva |
17.12.1992 |
Adresa: |
7652968, Živanice, č. 165 |
|
Radislav Kovář
|
Neaktivní
od 02.02.1998
|
Člen představenstva |
17.12.1992 |
Adresa: |
7683804, Mělice, č. 26 |
|
František Novák
|
Neaktivní
od 02.07.1999
|
Člen představenstva |
17.12.1992 |
Adresa: |
7579632, Přelovice, č. 6 |
|
Josef Bidlo
|
Neaktivní
od 28.02.2003
|
Člen představenstva |
17.12.1992 |
Adresa: |
7651333, Nerad, č. 35 |
|
Jaromír Novotný
|
Neaktivní
od 28.02.2003
|
Člen představenstva |
17.12.1992 |
Adresa: |
7492723, Břehy, č. 2 |
|
Ing. Jiří Šetina
|
Neaktivní
od 25.08.1994
|
Předseda |
17.12.1992 |
Adresa: |
14800, 21845123, Praha, Chodov, Petýrkova, 1954, 1, Petýrkova 1954/1, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Jiří Louvar
|
Neaktivní
od 25.08.1994
|
Místopředseda |
17.12.1992 |
Adresa: |
53003, 7777841, Pardubice, Pardubice, Bílé Předměstí, Na Vrtálně, 80, Na Vrtálně 80, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice |
|
Milan Cimfl
|
Neaktivní
od 25.08.1994
|
Prokurista |
17.12.1992 |
Adresa: |
53501, 7495072, Pardubice, Břehy, Břehy, Družstevní, 238, Družstevní 238, 53501 Břehy |
|
Ing. Marie Seďová
|
Neaktivní
od 02.02.1998
|
Členka představenstva |
17.12.1992 |
Adresa: |
53342, 7652968, Pardubice, Živanice, Živanice, 165, č.p. 165, 53342 Živanice |
|
Radislav Kovář
|
Neaktivní
od 02.02.1998
|
Člen představenstva |
17.12.1992 |
Adresa: |
53501, 7683804, Pardubice, Přelouč, Mělice, 26, Mělice 26, 53501 Přelouč |
|
František Novák
|
Neaktivní
od 02.07.1999
|
Člen představenstva |
17.12.1992 |
Adresa: |
53341, 7579632, Pardubice, Přelovice, Přelovice, 6, č.p. 6, 53341 Přelovice |
|
Josef Bidlo
|
Neaktivní
od 28.02.2003
|
Člen představenstva |
17.12.1992 |
Adresa: |
53341, 7651333, Pardubice, Živanice, Nerad, 35, Nerad 35, 53341 Živanice |
|
Jaromír Novotný
|
Neaktivní
od 28.02.2003
|
Člen představenstva |
17.12.1992 |
Adresa: |
53501, 72234644, Pardubice, Břehy, Břehy, Obránců míru, 2, Obránců míru 2, 53501 Břehy |
|
Ing. Josef Štěpanovský
|
Neaktivní
od 17.12.1992
|
Místopředseda |
28.12.1989 |
Adresa: |
7488076, Lázně Bohdaneč, Kosinova, 393 |
|
Ing. JOSEF ŠTĚPANOVSKÝ
|
Neaktivní
od 17.12.1992
|
Místopředseda |
28.12.1989 |
Adresa: |
53341, 7488076, Pardubice, Lázně Bohdaneč, Lázně Bohdaneč, Kosinova, 393, Kosinova 393, 53341 Lázně Bohdaneč |
|
Ing. Jiří Šebestyán
|
Neaktivní
od 17.12.1992
|
Předseda |
19.11.1986 |
Adresa: |
Pardubice, Rybalkova, 1623 |
|
Ing. Jiří Šebestyán
|
Neaktivní
od 17.12.1992
|
Předseda |
19.11.1986 |
Adresa: |
1623, Pardubice, Rybalkova, Rybalkova 1623, Pardubice, Česká republika |
|