Ing. LADISLAV SEJKORA
|
Aktivní
|
předseda družstva |
22.09.2016 |
Adresa: |
51601, 21558817, Rychnov nad Kněžnou, Třebešov, Třebešov, 75 |
|
VÁCLAV BRANDEJS
|
Aktivní
|
pověřený člen družstva |
29.10.2015 |
Adresa: |
51734, 9834907, Rychnov nad Kněžnou, Voděrady, Voděrady, 25 |
|
Ing. LADISLAV SEJKORA
|
Neaktivní
od 04.06.2024
|
předseda družstva |
22.09.2016 |
Adresa: |
51601, 21558817, Rychnov nad Kněžnou, Třebešov, Třebešov, 75, č.p. 75, 51601 Třebešov |
|
VÁCLAV BRANDEJS
|
Neaktivní
od 04.06.2024
|
pověřený člen družstva |
29.10.2015 |
Adresa: |
51734, 9834907, Rychnov nad Kněžnou, Voděrady, Voděrady, 25, č.p. 25, 51734 Voděrady |
|
Václav Brandejs
|
Neaktivní
od 29.10.2015
|
pověřený člen družstva |
21.10.2009 |
Adresa: |
51734, 9834907, Voděrady, 25 |
|
Ing. Ladislav Sejkora
|
Neaktivní
od 22.09.2016
|
předseda družstva |
21.10.2009 |
Adresa: |
51601, 21558817, Třebešov, 75 |
|
VÁCLAV BRANDEJS
|
Neaktivní
od 29.10.2015
|
pověřený člen družstva |
21.10.2009 |
Adresa: |
51734, 9834907, Rychnov nad Kněžnou, Voděrady, Voděrady, 25, č.p. 25, 51734 Voděrady |
|
Ing. LADISLAV SEJKORA
|
Neaktivní
od 22.09.2016
|
předseda družstva |
21.10.2009 |
Adresa: |
51601, 21558817, Rychnov nad Kněžnou, Třebešov, Třebešov, 75, č.p. 75, 51601 Třebešov |
|
Ladislav Klár
|
Neaktivní
od 21.04.1994
|
Člen představenstva |
01.04.1993 |
Adresa: |
21517398, Černíkovice, 173 |
|
Zdeněk Šitina
|
Neaktivní
od 21.04.1994
|
Člen představenstva |
01.04.1993 |
Adresa: |
21516448, Černíkovice, 74 |
|
Ladislav Martinec
|
Neaktivní
od 21.04.1994
|
Člen představenstva |
01.04.1993 |
Adresa: |
21556032, Solnice, 483 |
|
Ing. Pavel Dráb
|
Neaktivní
od 21.04.1994
|
Člen představenstva |
01.04.1993 |
Adresa: |
21516502, Černíkovice, 80 |
|
Josef Žid
|
Neaktivní
od 21.04.1994
|
Člen představenstva |
01.04.1993 |
Adresa: |
21516171, Černíkovice, 45 |
|
Václav Brandejs
|
Neaktivní
od 07.03.1997
|
Ředitel |
01.04.1993 |
|
Věra Stodůlková
|
Neaktivní
od 07.03.1997
|
Člen představenstva |
01.04.1993 |
Adresa: |
21517070, Černíkovice, 140 |
|
Věra Suchánková
|
Neaktivní
od 07.03.1997
|
Člen představenstva |
01.04.1993 |
|
Jiří Hovorka
|
Neaktivní
od 07.03.1997
|
Člen představenstva |
01.04.1993 |
Adresa: |
21517134, Černíkovice, 146 |
|
Jiří Tomas
|
Neaktivní
od 07.03.1997
|
Člen představenstva |
01.04.1993 |
Adresa: |
Rychnov n.Kn., Zborovská 839 |
|
Karel Šedivý
|
Neaktivní
od 07.03.1997
|
Člen představenstva |
01.04.1993 |
Adresa: |
21517045, Černíkovice, 137 |
|
Ing. Ladislav Sejkora
|
Neaktivní
od 09.12.2002
|
Předseda představenstva |
01.04.1993 |
Adresa: |
Rychnov n.Kn., Třebešov 75 |
|
Ladislav Klár
|
Neaktivní
od 21.04.1994
|
Člen představenstva |
01.04.1993 |
Adresa: |
51704, 21517398, Rychnov nad Kněžnou, Černíkovice, Černíkovice, 173, č.p. 173, 51704 Černíkovice |
|
Zdeněk Šitina
|
Neaktivní
od 21.04.1994
|
Člen představenstva |
01.04.1993 |
Adresa: |
51704, 21516448, Rychnov nad Kněžnou, Černíkovice, Černíkovice, 74, č.p. 74, 51704 Černíkovice |
|
Ladislav Martinec
|
Neaktivní
od 21.04.1994
|
Člen představenstva |
01.04.1993 |
Adresa: |
51701, 21556032, Rychnov nad Kněžnou, Solnice, Solnice, Sídliště I., 483, Sídliště I. 483, 51701 Solnice |
|
Ing. Pavel Dráb
|
Neaktivní
od 21.04.1994
|
Člen představenstva |
01.04.1993 |
Adresa: |
51704, 21516502, Rychnov nad Kněžnou, Černíkovice, Černíkovice, 80, č.p. 80, 51704 Černíkovice |
|
Josef Žid
|
Neaktivní
od 21.04.1994
|
Člen představenstva |
01.04.1993 |
Adresa: |
51704, 21516171, Rychnov nad Kněžnou, Černíkovice, Černíkovice, 45, č.p. 45, 51704 Černíkovice |
|
Václav Brandejs
|
Neaktivní
od 07.03.1997
|
Ředitel |
01.04.1993 |
Adresa: |
67901, 7911467, Blansko, Voděrady, Voděrady, 25, č.p. 25, 67901 Voděrady |
|
Věra Stodůlková
|
Neaktivní
od 07.03.1997
|
Člen představenstva |
01.04.1993 |
Adresa: |
51704, 21517070, Rychnov nad Kněžnou, Černíkovice, Černíkovice, 140, č.p. 140, 51704 Černíkovice |
|
Věra Suchánková
|
Neaktivní
od 07.03.1997
|
Člen představenstva |
01.04.1993 |
Adresa: |
33141, 569984, Plzeň-sever, Černíkovice, Černíkovice, 31, č.p. 31, 33141 Černíkovice |
|
Jiří Hovorka
|
Neaktivní
od 07.03.1997
|
Člen představenstva |
01.04.1993 |
Adresa: |
51704, 21517134, Rychnov nad Kněžnou, Černíkovice, Černíkovice, 146, č.p. 146, 51704 Černíkovice |
|
Jiří Tomas
|
Neaktivní
od 07.03.1997
|
Člen představenstva |
01.04.1993 |
Adresa: |
Rychnov n.Kn., Zborovská 839, Zborovská 839, Rychnov n.Kn., Česká republika |
|
KAREL ŠEDIVÝ
|
Neaktivní
od 07.03.1997
|
Člen představenstva |
01.04.1993 |
Adresa: |
51704, 21517045, Rychnov nad Kněžnou, Černíkovice, Černíkovice, 137, č.p. 137, 51704 Černíkovice |
|
Ing. Ladislav Sejkora
|
Neaktivní
od 09.12.2002
|
Předseda představenstva |
01.04.1993 |
Adresa: |
Rychnov n.Kn., Třebešov 75, Třebešov 75, Rychnov n.Kn., Česká republika |
|
Ing. Jaroslav Včelák
|
Neaktivní
od 01.04.1993
|
Předseda |
15.02.1991 |
Adresa: |
Kostelec n.O., Žofínská 1004 |
|
Libor Burián
|
Neaktivní
od 01.04.1993
|
Místopředseda |
15.02.1991 |
Adresa: |
21517339, Černíkovice, 167 |
|
Ing. Jaroslav Včelák
|
Neaktivní
od 01.04.1993
|
Předseda |
15.02.1991 |
Adresa: |
Kostelec n.O., Žofínská 1004, Žofínská 1004, Kostelec n.O., Česká republika |
|
Libor Burián
|
Neaktivní
od 01.04.1993
|
Místopředseda |
15.02.1991 |
Adresa: |
51704, 21517339, Rychnov nad Kněžnou, Černíkovice, Černíkovice, 167, č.p. 167, 51704 Černíkovice |
|