Ing. LEOŠ ŘÍHA
|
Aktivní
|
předseda |
30.09.2014 |
Adresa: |
56164, 17981468, Jablonné nad Orlicí, Jablonné nad Orlicí, Mlýnská, 387 |
|
TOMÁŠ FALTUS
|
Aktivní
|
člen představenstva |
30.09.2014 |
Adresa: |
56164, 18030653, Nekoř, Bredůvka, 9 |
|
TOMÁŠ FALTUS
|
Aktivní
|
člen představenstva |
30.09.2014 |
Adresa: |
56164, 18068952, Sobkovice, Sobkovice, 6 |
|
Ing. LEOŠ ŘÍHA
|
Aktivní
|
předseda |
30.09.2014 |
Adresa: |
56164, 17981468, Ústí nad Orlicí, Jablonné nad Orlicí, Jablonné nad Orlicí, Mlýnská, 387, Mlýnská 387, 56164 Jablonné nad Orlicí |
|
TOMÁŠ FALTUS
|
Aktivní
|
člen představenstva |
30.09.2014 |
Adresa: |
56164, 18030653, Ústí nad Orlicí, Nekoř, Bredůvka, 9, Bredůvka 9, 56164 Nekoř |
|
Tomáš Faltus
|
Aktivní
|
člen představenstva |
30.09.2014 |
Adresa: |
56164, 18068952, Ústí nad Orlicí, Sobkovice, Sobkovice, 6, č.p. 6, 56164 Sobkovice |
|
BOHUSLAV BEZSTAROSTI
|
Neaktivní
od 01.08.2022
|
místopředseda představenstva |
19.07.2022 |
Adresa: |
56163, 18032800, Ústí nad Orlicí, Nekoř, Nekoř, 202 |
|
BOHUSLAV BEZSTAROSTI
|
Neaktivní
od 01.08.2022
|
místopředseda představenstva |
19.07.2022 |
Adresa: |
56163, 18032800, Ústí nad Orlicí, Nekoř, Nekoř, 202, č.p. 202, 56163 Nekoř |
|
BOHUSLAV BEZSTAROSTI
|
Neaktivní
od 19.07.2022
|
místopředseda představenstva |
13.07.2019 |
Adresa: |
56163, 18032800, Ústí nad Orlicí, Nekoř, Nekoř, 202 |
|
BOHUSLAV BEZSTAROSTI
|
Neaktivní
od 19.07.2022
|
místopředseda představenstva |
13.07.2019 |
Adresa: |
56163, 18032800, Ústí nad Orlicí, Nekoř, Nekoř, 202, č.p. 202, 56163 Nekoř |
|
BOHUSLAV BEZSTAROSTI
|
Neaktivní
od 13.07.2019
|
místopředseda představenstva |
11.07.2019 |
|
BOHUSLAV BEZSTAROSTI
|
Neaktivní
od 13.07.2019
|
místopředseda představenstva |
11.07.2019 |
Adresa: |
56163, 18032800, Ústí nad Orlicí, Nekoř, Nekoř, 202, č.p. 202, 56163 Nekoř |
|
JOSEF FALTUS
|
Neaktivní
od 21.03.2018
|
člen představenstva |
30.09.2014 |
Adresa: |
56163, 18033881, Nekoř, Nekoř, 319 |
|
BOHUSLAV BEZSTAROSTI
|
Neaktivní
od 11.07.2019
|
člen představenstva |
30.09.2014 |
Adresa: |
56163, 18032800, Nekoř, Nekoř, 202 |
|
Ing. JAN ŠICHTAŘ
|
Neaktivní
od 11.07.2019
|
místopředseda představenstva |
30.09.2014 |
Adresa: |
56151, 5685443, Letohrad, Letohrad, Taušlova, 133 |
|
PAVEL NETUŠIL
|
Neaktivní
od 11.07.2019
|
člen představenstva |
30.09.2014 |
Adresa: |
56164, 18069533, Sobkovice, Sobkovice, 64 |
|
KAREL NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 11.07.2019
|
Člen představenstva |
30.09.2014 |
Adresa: |
56401, 5604168, Šedivec, Šedivec, 40 |
|
JOSEF FALTUS
|
Neaktivní
od 21.03.2018
|
člen představenstva |
30.09.2014 |
Adresa: |
56163, 18033881, Ústí nad Orlicí, Nekoř, Nekoř, 319, č.p. 319, 56163 Nekoř |
|
PAVEL NETUŠIL
|
Neaktivní
od 11.07.2019
|
člen představenstva |
30.09.2014 |
Adresa: |
56164, 18069533, Ústí nad Orlicí, Sobkovice, Sobkovice, 64, č.p. 64, 56164 Sobkovice |
|
KAREL NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 11.07.2019
|
Člen představenstva |
30.09.2014 |
Adresa: |
56401, 5604168, Ústí nad Orlicí, Šedivec, Šedivec, 40, č.p. 40, 56401 Šedivec |
|
Ing. Jan Šichtař
|
Neaktivní
od 11.07.2019
|
místopředseda představenstva |
30.09.2014 |
Adresa: |
56151, 5685443, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Letohrad, Taušlova, 133, Taušlova 133, 56151 Letohrad |
|
BOHUSLAV BEZSTAROSTI
|
Neaktivní
od 11.07.2019
|
člen představenstva |
30.09.2014 |
Adresa: |
56163, 18032800, Ústí nad Orlicí, Nekoř, Nekoř, 202, č.p. 202, 56163 Nekoř |
|
Ing. Leoš Říha
|
Neaktivní
od 30.09.2014
|
předseda |
14.06.2011 |
Adresa: |
56164, 17981468, Jablonné nad Orlicí, Mlýnská, 387 |
|
Ing. Jan Šichtař
|
Neaktivní
od 30.09.2014
|
místopředseda představenstva |
14.06.2011 |
Adresa: |
56151, 5685443, Letohrad, Taušlova, 133 |
|
Bohuslav Bezstarosti
|
Neaktivní
od 30.09.2014
|
člen představenstva |
14.06.2011 |
Adresa: |
56163, 18032800, Nekoř, 202 |
|
TOMÁŠ FALTUS
|
Neaktivní
od 30.09.2014
|
člen představenstva |
14.06.2011 |
Adresa: |
56164, 18030653, Nekoř, Bredůvka, 9 |
|
Josef Faltus
|
Neaktivní
od 30.09.2014
|
člen představenstva |
14.06.2011 |
Adresa: |
56163, 18033881, Nekoř, 319 |
|
Tomáš Faltus
|
Neaktivní
od 30.09.2014
|
člen představenstva |
14.06.2011 |
Adresa: |
56164, 18068952, Sobkovice, 6 |
|
Pavel Netušil
|
Neaktivní
od 30.09.2014
|
člen představenstva |
14.06.2011 |
Adresa: |
56164, 18069533, Sobkovice, 64 |
|
Karel Novotný
|
Neaktivní
od 30.09.2014
|
Člen představenstva |
14.06.2011 |
Adresa: |
56401, 5604168, Šedivec, 40 |
|
Ing. LEOŠ ŘÍHA
|
Neaktivní
od 30.09.2014
|
předseda |
14.06.2011 |
Adresa: |
56164, 17981468, Ústí nad Orlicí, Jablonné nad Orlicí, Jablonné nad Orlicí, Mlýnská, 387, Mlýnská 387, 56164 Jablonné nad Orlicí |
|
Ing. Jan Šichtař
|
Neaktivní
od 30.09.2014
|
místopředseda představenstva |
14.06.2011 |
Adresa: |
56151, 5685443, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Letohrad, Taušlova, 133, Taušlova 133, 56151 Letohrad |
|
BOHUSLAV BEZSTAROSTI
|
Neaktivní
od 30.09.2014
|
člen představenstva |
14.06.2011 |
Adresa: |
56163, 18032800, Ústí nad Orlicí, Nekoř, Nekoř, 202, č.p. 202, 56163 Nekoř |
|
TOMÁŠ FALTUS
|
Neaktivní
od 30.09.2014
|
člen představenstva |
14.06.2011 |
Adresa: |
56164, 18030653, Ústí nad Orlicí, Nekoř, Bredůvka, 9, Bredůvka 9, 56164 Nekoř |
|
JOSEF FALTUS
|
Neaktivní
od 30.09.2014
|
člen představenstva |
14.06.2011 |
Adresa: |
56163, 18033881, Ústí nad Orlicí, Nekoř, Nekoř, 319, č.p. 319, 56163 Nekoř |
|
Tomáš Faltus
|
Neaktivní
od 30.09.2014
|
člen představenstva |
14.06.2011 |
Adresa: |
56164, 18068952, Ústí nad Orlicí, Sobkovice, Sobkovice, 6, č.p. 6, 56164 Sobkovice |
|
PAVEL NETUŠIL
|
Neaktivní
od 30.09.2014
|
člen představenstva |
14.06.2011 |
Adresa: |
56164, 18069533, Ústí nad Orlicí, Sobkovice, Sobkovice, 64, č.p. 64, 56164 Sobkovice |
|
KAREL NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 30.09.2014
|
Člen představenstva |
14.06.2011 |
Adresa: |
56401, 5604168, Ústí nad Orlicí, Šedivec, Šedivec, 40, č.p. 40, 56401 Šedivec |
|
Ing. Jan Šichtař
|
Neaktivní
od 14.06.2011
|
místopředseda představenstva |
16.06.2009 |
Adresa: |
56151, 5685443, Letohrad, Taušlova, 133 |
|
Ing. Jan Šichtař
|
Neaktivní
od 14.06.2011
|
místopředseda představenstva |
16.06.2009 |
Adresa: |
56151, 5685443, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Letohrad, Taušlova, 133, Taušlova 133, 56151 Letohrad |
|
Jan Kosek
|
Neaktivní
od 16.06.2009
|
Místopředseda představenstva |
12.10.2007 |
|
Karel Adamec
|
Neaktivní
od 16.06.2009
|
Člen představenstva |
12.10.2007 |
|
Ing. Jan Šichtař
|
Neaktivní
od 16.06.2009
|
Člen představenstva |
12.10.2007 |
Adresa: |
5685443, Taušlova 133, Letohrad |
|
Milan Bednář
|
Neaktivní
od 16.06.2009
|
Člen představenstva |
12.10.2007 |
Adresa: |
18072470, Studené, 34 |
|
Josef Buryška
|
Neaktivní
od 16.06.2009
|
Člen představenstva |
12.10.2007 |
|
Karel Krejsa
|
Neaktivní
od 16.06.2009
|
Člen představenstva |
12.10.2007 |
Adresa: |
5603960, Ústí nad Orlicí, Šedivec, 20 |
|
Ing. Leoš Říha
|
Neaktivní
od 14.06.2011
|
předseda |
12.10.2007 |
Adresa: |
17981468, Jablonné nad Orlicí, 387 |
|
Petr Hubálek
|
Neaktivní
od 14.06.2011
|
Člen představenstva |
12.10.2007 |
Adresa: |
18032591, Nekoř, 178 |
|
TOMÁŠ FALTUS
|
Neaktivní
od 14.06.2011
|
člen představenstva |
12.10.2007 |
Adresa: |
56164, 18030653, Nekoř, Bredůvka, 9 |
|
Čeněk Faltus
|
Neaktivní
od 14.06.2011
|
Člen představenstva |
12.10.2007 |
Adresa: |
18072496, Studené, 36 |
|
Jiří Suchomel
|
Neaktivní
od 14.06.2011
|
Člen představenstva |
12.10.2007 |
Adresa: |
18069401, Sobkovice, 51 |
|
Pavel Netušil
|
Neaktivní
od 14.06.2011
|
člen představenstva |
12.10.2007 |
Adresa: |
56164, 18069533, Sobkovice, 64 |
|
Karel Novotný
|
Neaktivní
od 14.06.2011
|
Člen představenstva |
12.10.2007 |
Adresa: |
5604168, Ústí nad Orlicí, Šedivec, 40 |
|
Josef Buryška
|
Neaktivní
od 16.06.2009
|
Člen představenstva |
12.10.2007 |
Adresa: |
135, Nekoř, Nekoř 135, Česká republika |
|
Karel Krejsa
|
Neaktivní
od 16.06.2009
|
Člen představenstva |
12.10.2007 |
Adresa: |
56401, 5603960, Ústí nad Orlicí, Šedivec, Šedivec, 20, č.p. 20, 56401 Šedivec |
|
Jan Kosek
|
Neaktivní
od 16.06.2009
|
Místopředseda představenstva |
12.10.2007 |
Adresa: |
56163, 18035787, Ústí nad Orlicí, Nekoř, Údolí, Údolí č.ev. 94, 56163 Nekoř |
|
Karel Adamec
|
Neaktivní
od 16.06.2009
|
Člen představenstva |
12.10.2007 |
Adresa: |
56401, 5603773, Ústí nad Orlicí, Šedivec, Šedivec, 1, č.p. 1, 56401 Šedivec |
|
Ing. Jan Šichtař
|
Neaktivní
od 16.06.2009
|
Člen představenstva |
12.10.2007 |
Adresa: |
56151, 5685443, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Letohrad, Taušlova, 133, Taušlova 133, 56151 Letohrad |
|
MILAN BEDNÁŘ
|
Neaktivní
od 16.06.2009
|
Člen představenstva |
12.10.2007 |
Adresa: |
56164, 18072470, Ústí nad Orlicí, Studené, Studené, 34, č.p. 34, 56164 Studené |
|
Čeněk Faltus
|
Neaktivní
od 14.06.2011
|
Člen představenstva |
12.10.2007 |
Adresa: |
56164, 18072496, Ústí nad Orlicí, Studené, Studené, 36, č.p. 36, 56164 Studené |
|
Petr Hubálek
|
Neaktivní
od 14.06.2011
|
Člen představenstva |
12.10.2007 |
Adresa: |
56164, 18032591, Ústí nad Orlicí, Nekoř, Nekoř, 178, č.p. 178, 56164 Nekoř |
|
TOMÁŠ FALTUS
|
Neaktivní
od 14.06.2011
|
člen představenstva |
12.10.2007 |
Adresa: |
56164, 18030653, Ústí nad Orlicí, Nekoř, Bredůvka, 9, Bredůvka 9, 56164 Nekoř |
|
KAREL NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 14.06.2011
|
Člen představenstva |
12.10.2007 |
Adresa: |
56401, 5604168, Ústí nad Orlicí, Šedivec, Šedivec, 40, č.p. 40, 56401 Šedivec |
|
PAVEL NETUŠIL
|
Neaktivní
od 14.06.2011
|
člen představenstva |
12.10.2007 |
Adresa: |
56164, 18069533, Ústí nad Orlicí, Sobkovice, Sobkovice, 64, č.p. 64, 56164 Sobkovice |
|
Jiří Suchomel
|
Neaktivní
od 14.06.2011
|
Člen představenstva |
12.10.2007 |
Adresa: |
56164, 18069401, Ústí nad Orlicí, Sobkovice, Sobkovice, 51, č.p. 51, 56164 Sobkovice |
|
Ing. LEOŠ ŘÍHA
|
Neaktivní
od 14.06.2011
|
předseda |
12.10.2007 |
Adresa: |
56164, 17981468, Ústí nad Orlicí, Jablonné nad Orlicí, Jablonné nad Orlicí, Mlýnská, 387, Mlýnská 387, 56164 Jablonné nad Orlicí |
|
Ing. Leoš Říha
|
Neaktivní
od 12.10.2007
|
předseda |
25.07.1997 |
Adresa: |
17981468, Jablonné nad Orlicí, 387 |
|
Ing. LEOŠ ŘÍHA
|
Neaktivní
od 12.10.2007
|
předseda |
25.07.1997 |
Adresa: |
56164, 17981468, Ústí nad Orlicí, Jablonné nad Orlicí, Jablonné nad Orlicí, Mlýnská, 387, Mlýnská 387, 56164 Jablonné nad Orlicí |
|
Rudolf Fogl
|
Neaktivní
od 12.10.2007
|
Člen představenstva |
13.05.1996 |
Adresa: |
18069487, Ústí nad Orlicí, Sobkovice, 59 |
|
Karel Krejsa
|
Neaktivní
od 12.10.2007
|
Člen představenstva |
13.05.1996 |
Adresa: |
5603960, Ústí nad Orlicí, Šedivec, 20 |
|
Karel Novotný
|
Neaktivní
od 12.10.2007
|
Člen představenstva |
13.05.1996 |
Adresa: |
5604168, Ústí nad Orlicí, Šedivec, 40 |
|
Rudolf Fogl
|
Neaktivní
od 12.10.2007
|
Člen představenstva |
13.05.1996 |
Adresa: |
56164, 18069487, Ústí nad Orlicí, Sobkovice, Sobkovice, 59, č.p. 59, 56164 Sobkovice |
|
Karel Krejsa
|
Neaktivní
od 12.10.2007
|
Člen představenstva |
13.05.1996 |
Adresa: |
56401, 5603960, Ústí nad Orlicí, Šedivec, Šedivec, 20, č.p. 20, 56401 Šedivec |
|
KAREL NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 12.10.2007
|
Člen představenstva |
13.05.1996 |
Adresa: |
56401, 5604168, Ústí nad Orlicí, Šedivec, Šedivec, 40, č.p. 40, 56401 Šedivec |
|
Josef Faltus
|
Neaktivní
od 13.05.1996
|
Člen představenstva |
18.03.1993 |
Adresa: |
18068952, Sobkovice, 6 |
|
Marta Urbanová
|
Neaktivní
od 13.05.1996
|
Člen představenstva |
18.03.1993 |
Adresa: |
5604231, Šedivec, 47 |
|
František Kaplan
|
Neaktivní
od 13.05.1996
|
Člen představenstva |
18.03.1993 |
Adresa: |
5604125, Šedivec, 36 |
|
Jan Kosek
|
Neaktivní
od 12.10.2007
|
Místopředseda představenstva |
18.03.1993 |
|
Karel Adamec
|
Neaktivní
od 12.10.2007
|
Člen představenstva |
18.03.1993 |
|
Ing. Jan Šichtař
|
Neaktivní
od 12.10.2007
|
Člen představenstva |
18.03.1993 |
Adresa: |
5685443, Taušlova 133, Letohrad |
|
Petr Hubálek
|
Neaktivní
od 12.10.2007
|
Člen představenstva |
18.03.1993 |
Adresa: |
18032591, Nekoř, 178 |
|
František Šejvl
|
Neaktivní
od 12.10.2007
|
Člen představenstva |
18.03.1993 |
Adresa: |
18032486, Nekoř, 164 |
|
Milan Bednář
|
Neaktivní
od 12.10.2007
|
Člen představenstva |
18.03.1993 |
Adresa: |
18072470, Studené, 34 |
|
Čeněk Faltus
|
Neaktivní
od 12.10.2007
|
Člen představenstva |
18.03.1993 |
Adresa: |
18072496, Studené, 36 |
|
Jiří Suchomel
|
Neaktivní
od 12.10.2007
|
Člen představenstva |
18.03.1993 |
Adresa: |
18069401, Sobkovice, 51 |
|
Josef Buryška
|
Neaktivní
od 12.10.2007
|
Člen představenstva |
18.03.1993 |
|
Josef Faltus
|
Neaktivní
od 13.05.1996
|
Člen představenstva |
18.03.1993 |
Adresa: |
56164, 18068952, Ústí nad Orlicí, Sobkovice, Sobkovice, 6, č.p. 6, 56164 Sobkovice |
|
Marta Urbanová
|
Neaktivní
od 13.05.1996
|
Člen představenstva |
18.03.1993 |
Adresa: |
56401, 5604231, Ústí nad Orlicí, Šedivec, Šedivec, 47, č.p. 47, 56401 Šedivec |
|
František Kaplan
|
Neaktivní
od 13.05.1996
|
Člen představenstva |
18.03.1993 |
Adresa: |
56401, 5604125, Ústí nad Orlicí, Šedivec, Šedivec, 36, č.p. 36, 56401 Šedivec |
|
Jan Kosek
|
Neaktivní
od 12.10.2007
|
Místopředseda představenstva |
18.03.1993 |
Adresa: |
56163, 18035787, Ústí nad Orlicí, Nekoř, Údolí, Údolí č.ev. 94, 56163 Nekoř |
|
Karel Adamec
|
Neaktivní
od 12.10.2007
|
Člen představenstva |
18.03.1993 |
Adresa: |
56401, 5603773, Ústí nad Orlicí, Šedivec, Šedivec, 1, č.p. 1, 56401 Šedivec |
|
Ing. Jan Šichtař
|
Neaktivní
od 12.10.2007
|
Člen představenstva |
18.03.1993 |
Adresa: |
56151, 5685443, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Letohrad, Taušlova, 133, Taušlova 133, 56151 Letohrad |
|
Petr Hubálek
|
Neaktivní
od 12.10.2007
|
Člen představenstva |
18.03.1993 |
Adresa: |
56164, 18032591, Ústí nad Orlicí, Nekoř, Nekoř, 178, č.p. 178, 56164 Nekoř |
|
František Šejvl
|
Neaktivní
od 12.10.2007
|
Člen představenstva |
18.03.1993 |
Adresa: |
56163, 18032486, Ústí nad Orlicí, Nekoř, Nekoř, 164, č.p. 164, 56163 Nekoř |
|
MILAN BEDNÁŘ
|
Neaktivní
od 12.10.2007
|
Člen představenstva |
18.03.1993 |
Adresa: |
56164, 18072470, Ústí nad Orlicí, Studené, Studené, 34, č.p. 34, 56164 Studené |
|
Čeněk Faltus
|
Neaktivní
od 12.10.2007
|
Člen představenstva |
18.03.1993 |
Adresa: |
56164, 18072496, Ústí nad Orlicí, Studené, Studené, 36, č.p. 36, 56164 Studené |
|
Jiří Suchomel
|
Neaktivní
od 12.10.2007
|
Člen představenstva |
18.03.1993 |
Adresa: |
56164, 18069401, Ústí nad Orlicí, Sobkovice, Sobkovice, 51, č.p. 51, 56164 Sobkovice |
|
Josef Buryška
|
Neaktivní
od 12.10.2007
|
Člen představenstva |
18.03.1993 |
Adresa: |
135, Nekoř, Nekoř 135, Česká republika |
|
Jan Kaplan
|
Neaktivní
od 25.07.1997
|
předseda |
31.10.1991 |
Adresa: |
5604079, Šedivec, 31 |
|
Jan Kaplan
|
Neaktivní
od 25.07.1997
|
předseda |
31.10.1991 |
Adresa: |
56401, 5604079, Ústí nad Orlicí, Šedivec, Šedivec, 31, č.p. 31, 56401 Šedivec |
|
Josef Kult
|
Neaktivní
od 18.03.1993
|
místopředseda |
08.02.1991 |
|
Josef Kult
|
Neaktivní
od 18.03.1993
|
místopředseda |
08.02.1991 |
Adresa: |
56165, 17986559, Ústí nad Orlicí, Jamné nad Orlicí, Jamné nad Orlicí, 175, č.p. 175, 56165 Jamné nad Orlicí |
|
Jaroslav Filip
|
Neaktivní
od 08.02.1991
|
místopředseda |
23.04.1986 |
|
Josef Kaplan
|
Neaktivní
od 18.03.1993
|
člen představenstva |
23.04.1986 |
Adresa: |
18032711, Nekoř, 192 |
|
Stanislav Motyčka
|
Neaktivní
od 18.03.1993
|
člen představenstva |
23.04.1986 |
Adresa: |
5604150, Šedivec, 39 |
|
ing. Bohuslav Navrátil
|
Neaktivní
od 18.03.1993
|
člen představenstva |
23.04.1986 |
Adresa: |
Jablonné n. O. 372 |
|
Anna Řeháková
|
Neaktivní
od 18.03.1993
|
člen představenstva |
23.04.1986 |
Adresa: |
5604044, Šedivec, 28 |
|
Jaroslav Filip
|
Neaktivní
od 08.02.1991
|
místopředseda |
23.04.1986 |
Adresa: |
Jamné n. O. 89, Jamné n. O. 89, Česká republika |
|
Josef Kaplan
|
Neaktivní
od 18.03.1993
|
člen představenstva |
23.04.1986 |
Adresa: |
56163, 18032711, Ústí nad Orlicí, Nekoř, Nekoř, 192, č.p. 192, 56163 Nekoř |
|
Stanislav Motyčka
|
Neaktivní
od 18.03.1993
|
člen představenstva |
23.04.1986 |
Adresa: |
56401, 5604150, Ústí nad Orlicí, Šedivec, Šedivec, 39, č.p. 39, 56401 Šedivec |
|
ing. Bohuslav Navrátil
|
Neaktivní
od 18.03.1993
|
člen představenstva |
23.04.1986 |
Adresa: |
Jablonné n. O. 372, Jablonné n. O. 372, Česká republika |
|
Anna Řeháková
|
Neaktivní
od 18.03.1993
|
člen představenstva |
23.04.1986 |
Adresa: |
56401, 5604044, Ústí nad Orlicí, Šedivec, Šedivec, 28, č.p. 28, 56401 Šedivec |
|
Milan Černohous
|
Neaktivní
od 23.04.1986
|
místopředseda představenstva |
05.12.1950 |
|
Josef Krejsa
|
Neaktivní
od 23.04.1986
|
člen představenstva |
05.12.1950 |
Adresa: |
18032681, Nekoř, 187 |
|
Čeněk Krejsa
|
Neaktivní
od 23.04.1986
|
člen představenstva |
05.12.1950 |
Adresa: |
5604176, Šedivec, 41 |
|
Josef Kylar
|
Neaktivní
od 23.04.1986
|
člen představenstva |
05.12.1950 |
Adresa: |
12274887, Jamné, 27 |
|
Milan Bednář
|
Neaktivní
od 23.04.1986
|
člen představenstva |
05.12.1950 |
Adresa: |
18072470, Studené, 34 |
|
Marie Šulcová
|
Neaktivní
od 23.04.1986
|
člen představenstva |
05.12.1950 |
|
Petr Hubálek
|
Neaktivní
od 23.04.1986
|
člen představenstva |
05.12.1950 |
Adresa: |
18032591, Nekoř, 178 |
|
Ludmila Krejcová
|
Neaktivní
od 23.04.1986
|
člen představenstva |
05.12.1950 |
Adresa: |
18069606, Sobkovice, 71 |
|
Oldřich Pospíšil
|
Neaktivní
od 23.04.1986
|
člen představenstva |
05.12.1950 |
Adresa: |
5604036, Šedivec, 27 |
|
Jaroslav Lorenc
|
Neaktivní
od 31.10.1991
|
předseda představenstva |
05.12.1950 |
Adresa: |
5603978, Šedivec, 21 |
|
Zuzana Kvapilová
|
Neaktivní
od 18.03.1993
|
člen představenstva |
05.12.1950 |
Adresa: |
12276014, Jamné, 146 |
|
Josef Filip
|
Neaktivní
od 18.03.1993
|
člen představenstva |
05.12.1950 |
Adresa: |
12275271, Jamné, 69 |
|
Marie Vacková
|
Neaktivní
od 18.03.1993
|
člen představenstva |
05.12.1950 |
Adresa: |
18072488, Studené, 35 |
|
Rudolf Fogl
|
Neaktivní
od 18.03.1993
|
člen představenstva |
05.12.1950 |
Adresa: |
18069487, Sobkovice, 59 |
|
František Lehký
|
Neaktivní
od 18.03.1993
|
člen představenstva |
05.12.1950 |
Adresa: |
18032877, Nekoř, 210 |
|
Milan Černohous
|
Neaktivní
od 23.04.1986
|
místopředseda představenstva |
05.12.1950 |
Adresa: |
56165, 17985374, Ústí nad Orlicí, Jamné nad Orlicí, Jamné nad Orlicí, 57, č.p. 57, 56165 Jamné nad Orlicí |
|
Josef Krejsa
|
Neaktivní
od 23.04.1986
|
člen představenstva |
05.12.1950 |
Adresa: |
56163, 18032681, Ústí nad Orlicí, Nekoř, Nekoř, 187, č.p. 187, 56163 Nekoř |
|
Čeněk Krejsa
|
Neaktivní
od 23.04.1986
|
člen představenstva |
05.12.1950 |
Adresa: |
56401, 5604176, Ústí nad Orlicí, Šedivec, Šedivec, 41, č.p. 41, 56401 Šedivec |
|
Josef Kylar
|
Neaktivní
od 23.04.1986
|
člen představenstva |
05.12.1950 |
Adresa: |
58827, 12274887, Jihlava, Jamné, Jamné, 27, č.p. 27, 58827 Jamné |
|
Ludmila Krejcová
|
Neaktivní
od 23.04.1986
|
člen představenstva |
05.12.1950 |
Adresa: |
56164, 18069606, Ústí nad Orlicí, Sobkovice, Sobkovice, 71, č.p. 71, 56164 Sobkovice |
|
Oldřich Pospíšil
|
Neaktivní
od 23.04.1986
|
člen představenstva |
05.12.1950 |
Adresa: |
56401, 5604036, Ústí nad Orlicí, Šedivec, Šedivec, 27, č.p. 27, 56401 Šedivec |
|
MILAN BEDNÁŘ
|
Neaktivní
od 23.04.1986
|
člen představenstva |
05.12.1950 |
Adresa: |
56164, 18072470, Ústí nad Orlicí, Studené, Studené, 34, č.p. 34, 56164 Studené |
|
Marie Šulcová
|
Neaktivní
od 23.04.1986
|
člen představenstva |
05.12.1950 |
Adresa: |
149, Nekoř, Nekoř 149, Česká republika |
|
Petr Hubálek
|
Neaktivní
od 23.04.1986
|
člen představenstva |
05.12.1950 |
Adresa: |
56164, 18032591, Ústí nad Orlicí, Nekoř, Nekoř, 178, č.p. 178, 56164 Nekoř |
|
Jaroslav Lorenc
|
Neaktivní
od 31.10.1991
|
předseda představenstva |
05.12.1950 |
Adresa: |
56401, 5603978, Ústí nad Orlicí, Šedivec, Šedivec, 21, č.p. 21, 56401 Šedivec |
|
Marie Vacková
|
Neaktivní
od 18.03.1993
|
člen představenstva |
05.12.1950 |
Adresa: |
56164, 18072488, Ústí nad Orlicí, Studené, Studené, 35, č.p. 35, 56164 Studené |
|
Rudolf Fogl
|
Neaktivní
od 18.03.1993
|
člen představenstva |
05.12.1950 |
Adresa: |
56164, 18069487, Ústí nad Orlicí, Sobkovice, Sobkovice, 59, č.p. 59, 56164 Sobkovice |
|
Zuzana Kvapilová
|
Neaktivní
od 18.03.1993
|
člen představenstva |
05.12.1950 |
Adresa: |
58827, 12276014, Jihlava, Jamné, Jamné, 146, č.p. 146, 58827 Jamné |
|
Josef Filip
|
Neaktivní
od 18.03.1993
|
člen představenstva |
05.12.1950 |
Adresa: |
58827, 12275271, Jihlava, Jamné, Jamné, 69, č.p. 69, 58827 Jamné |
|
František Lehký
|
Neaktivní
od 18.03.1993
|
člen představenstva |
05.12.1950 |
Adresa: |
56163, 18032877, Ústí nad Orlicí, Nekoř, Nekoř, 210, č.p. 210, 56163 Nekoř |
|