Mgr. Antonín Patloka
|
Neaktivní
od 21.04.1998
|
likvidátor |
06.01.1995 |
Adresa: |
63900, 19124945, Brno-město, Brno, Štýřice, Vídeňská, 257, 44, Vídeňská 257/44, Štýřice, 63900 Brno |
|
Mgr. Antonín Patloka
|
Neaktivní
od 06.01.1995
|
likvidátor |
25.04.1994 |
Adresa: |
62500, 19214651, Brno-město, Brno, Bohunice, Zadní, 402, 6a, Zadní 402/6a, Bohunice, 62500 Brno |
|
Mgr. Antonín Patloka
|
Neaktivní
od 22.10.1993
|
likvidátor |
02.09.1993 |
Adresa: |
62500, 19214651, Brno-město, Brno, Bohunice, Zadní, 402, 6a, Zadní 402/6a, Bohunice, 62500 Brno |
|
Jaroslav Balák
|
Neaktivní
od 25.04.1994
|
likvidátor |
02.09.1993 |
Adresa: |
66475, 24935051, Brno-venkov, Deblín, Deblín, 49, č.p. 49, 66475 Deblín |
|
Oldřich Klouda
|
Neaktivní
od 02.09.1993
|
předseda |
11.06.1993 |
Adresa: |
26101, 16389573, Příbram, Drásov, Drásov, č.p. 52, 26101 Drásov |
|
ing. Jaroslava Lolová
|
Neaktivní
od 02.09.1993
|
místopředseda |
11.06.1993 |
Adresa: |
40, Všechovice, Všechovice 40, Česká republika |
|
Ludmila Horčicová
|
Neaktivní
od 02.09.1993
|
člen představenstva |
11.06.1993 |
Adresa: |
16, Skalička, Skalička 16, Česká republika |
|
Zdeňka Lubinová
|
Neaktivní
od 02.09.1993
|
člen představenstva |
11.06.1993 |
Adresa: |
23, Drásov, Drásov 23, Česká republika |
|
Pavel Mácha
|
Neaktivní
od 02.09.1993
|
člen představenstva |
11.06.1993 |
Adresa: |
30, Všechovice, Všechovice 30, Česká republika |
|
Bohumil Klešč
|
Neaktivní
od 02.09.1993
|
člen představenstva |
11.06.1993 |
Adresa: |
66424, 24954977, Brno-venkov, Drásov, Drásov, 315, Nová 315, 66424 Drásov |
|
MVDr. Jaroslav Klouda
|
Neaktivní
od 02.09.1993
|
člen představenstva |
11.06.1993 |
Adresa: |
27, Drásov, Drásov 27, Česká republika |
|
Vladislav Kotas
|
Neaktivní
od 02.09.1993
|
člen představenstva |
11.06.1993 |
Adresa: |
28, Skalička, Skalička 28, Česká republika |
|
Zdena Kudláčková
|
Neaktivní
od 02.09.1993
|
člen představenstva |
11.06.1993 |
Adresa: |
38, Všechovice, Všechovice 38, Česká republika |
|
Jaroslav Balák
|
Neaktivní
od 11.06.1993
|
předseda |
11.03.1991 |
Adresa: |
66475, 24935051, Brno-venkov, Deblín, Deblín, 49, č.p. 49, 66475 Deblín |
|
Stanislav Klouda
|
Neaktivní
od 11.06.1993
|
místopředseda |
11.03.1991 |
Adresa: |
26101, 16389581, Příbram, Drásov, Drásov, 53, č.p. 53, 26101 Drásov |
|
Ing. Emerich Klimeš
|
Neaktivní
od 11.03.1991
|
předseda |
15.05.1957 |
Adresa: |
19505221, Brno, Družstevní, 15 |
|
Jaroslav Balák
|
Neaktivní
od 11.03.1991
|
místopředseda |
15.05.1957 |
Adresa: |
24935051, Deblín, 49 |
|