Mgr. Antonín Patloka
|
Neaktivní
od 27.04.1998
|
likvidátor |
28.11.1994 |
Adresa: |
63900, 19124945, Brno, Vídeňská, 44 |
|
Mgr. Antonín Patloka
|
Neaktivní
od 27.04.1998
|
likvidátor |
28.11.1994 |
Adresa: |
63900, 19124945, Brno-město, Brno, Štýřice, Vídeňská, 257, 44, Vídeňská 257/44, Štýřice, 63900 Brno |
|
Mgr. Antonín Patloka
|
Neaktivní
od 28.11.1994
|
likvidátor |
17.02.1994 |
Adresa: |
100, Brno, Zadní 6A |
|
Mgr. Antonín Patloka
|
Neaktivní
od 28.11.1994
|
likvidátor |
17.02.1994 |
Adresa: |
62500, 19214651, Brno-město, Brno, Bohunice, Zadní, 402, 6a, Zadní 402/6a, Bohunice, 62500 Brno |
|
Oldřich Rauniger
|
Neaktivní
od 03.05.1993
|
člen |
03.05.1993 |
Adresa: |
9920773, Brumovice, 321 |
|
Libuše Branencová
|
Neaktivní
od 03.05.1993
|
člen |
03.05.1993 |
Adresa: |
10023640, Morkůvky, 85 |
|
ing. Jaroslav Košulič
|
Neaktivní
od 17.02.1994
|
místopředseda |
03.05.1993 |
|
Josef Kobylka
|
Neaktivní
od 17.02.1994
|
člen |
03.05.1993 |
Adresa: |
9920986, Brumovice, 342 |
|
Marie Kopřivová
|
Neaktivní
od 17.02.1994
|
člen |
03.05.1993 |
Adresa: |
999999999, Brumovice, 65 |
|
Stanislav Nestrojil
|
Neaktivní
od 17.02.1994
|
člen |
03.05.1993 |
Adresa: |
999999999, Brumovice, 98 |
|
Jarmila Maixnerová
|
Neaktivní
od 17.02.1994
|
člen |
03.05.1993 |
Adresa: |
9921401, Brumovice, 384 |
|
Oldřich Raugniger
|
Neaktivní
od 17.02.1994
|
člen |
03.05.1993 |
Adresa: |
9921401, Brumovice, 384 |
|
Josef Kolouch
|
Neaktivní
od 17.02.1994
|
člen |
03.05.1993 |
Adresa: |
23119110, Krumvíř, 368 |
|
Jaroslav Macháček
|
Neaktivní
od 17.02.1994
|
člen |
03.05.1993 |
Adresa: |
23115807, Krumvíř, 37 |
|
Jaroslav Kučera
|
Neaktivní
od 17.02.1994
|
člen |
03.05.1993 |
Adresa: |
23119233, Krumvíř, 380 |
|
Marta Huspeninová
|
Neaktivní
od 17.02.1994
|
člen |
03.05.1993 |
Adresa: |
23116501, Krumvíř, 107 |
|
František Šurýn
|
Neaktivní
od 17.02.1994
|
člen |
03.05.1993 |
Adresa: |
23116366, Krumvíř, 93 |
|
Ludvík Páleník
|
Neaktivní
od 17.02.1994
|
člen |
03.05.1993 |
Adresa: |
10023984, Morkůvky, 122 |
|
Štěpán Lupač
|
Neaktivní
od 17.02.1994
|
člen |
03.05.1993 |
Adresa: |
10024859, Morkůvky, 211 |
|
Zdeněk Vymazal
|
Neaktivní
od 17.02.1994
|
člen |
03.05.1993 |
Adresa: |
10023968, Morkůvky, 120 |
|
Libuše Bravencová
|
Neaktivní
od 17.02.1994
|
člen |
03.05.1993 |
Adresa: |
10023640, Morkůvky, 85 |
|
Oldřich Rauniger
|
Neaktivní
od 03.05.1993
|
člen |
03.05.1993 |
Adresa: |
69111, 9920773, Břeclav, Brumovice, Brumovice, 321, č.p. 321, 69111 Brumovice |
|
Libuše Branencová
|
Neaktivní
od 03.05.1993
|
člen |
03.05.1993 |
Adresa: |
69172, 10023640, Břeclav, Morkůvky, Morkůvky, 85, č.p. 85, 69172 Morkůvky |
|
ing. Jaroslav Košulič
|
Neaktivní
od 17.02.1994
|
místopředseda |
03.05.1993 |
Adresa: |
Morkůvky, Morkůvky, Česká republika |
|
Josef Kobylka
|
Neaktivní
od 17.02.1994
|
člen |
03.05.1993 |
Adresa: |
69111, 9920986, Břeclav, Brumovice, Brumovice, 342, č.p. 342, 69111 Brumovice |
|
Marie Kopřivová
|
Neaktivní
od 17.02.1994
|
člen |
03.05.1993 |
Adresa: |
65, Brumovice, Brumovice 65, Česká republika |
|
Stanislav Nestrojil
|
Neaktivní
od 17.02.1994
|
člen |
03.05.1993 |
Adresa: |
98, Brumovice, Brumovice 98, Česká republika |
|
Jarmila Maixnerová
|
Neaktivní
od 17.02.1994
|
člen |
03.05.1993 |
Adresa: |
69111, 9921401, Břeclav, Brumovice, Brumovice, 384, č.p. 384, 69111 Brumovice |
|
Oldřich Raugniger
|
Neaktivní
od 17.02.1994
|
člen |
03.05.1993 |
Adresa: |
69111, 9921401, Břeclav, Brumovice, Brumovice, 384, č.p. 384, 69111 Brumovice |
|
Josef Kolouch
|
Neaktivní
od 17.02.1994
|
člen |
03.05.1993 |
Adresa: |
69173, 23119110, Břeclav, Krumvíř, Krumvíř, 368, č.p. 368, 69173 Krumvíř |
|
Jaroslav Macháček
|
Neaktivní
od 17.02.1994
|
člen |
03.05.1993 |
Adresa: |
69173, 23115807, Břeclav, Krumvíř, Krumvíř, 37, č.p. 37, 69173 Krumvíř |
|
Jaroslav Kučera
|
Neaktivní
od 17.02.1994
|
člen |
03.05.1993 |
Adresa: |
69173, 23119233, Břeclav, Krumvíř, Krumvíř, 380, č.p. 380, 69173 Krumvíř |
|
Marta Huspeninová
|
Neaktivní
od 17.02.1994
|
člen |
03.05.1993 |
Adresa: |
69173, 23116501, Břeclav, Krumvíř, Krumvíř, 107, č.p. 107, 69173 Krumvíř |
|
František Šurýn
|
Neaktivní
od 17.02.1994
|
člen |
03.05.1993 |
Adresa: |
69173, 23116366, Břeclav, Krumvíř, Krumvíř, 93, č.p. 93, 69173 Krumvíř |
|
Ludvík Páleník
|
Neaktivní
od 17.02.1994
|
člen |
03.05.1993 |
Adresa: |
69172, 10023984, Břeclav, Morkůvky, Morkůvky, 122, č.p. 122, 69172 Morkůvky |
|
Štěpán Lupač
|
Neaktivní
od 17.02.1994
|
člen |
03.05.1993 |
Adresa: |
69172, 10024859, Břeclav, Morkůvky, Morkůvky, 211, č.p. 211, 69172 Morkůvky |
|
Zdeněk Vymazal
|
Neaktivní
od 17.02.1994
|
člen |
03.05.1993 |
Adresa: |
69172, 10023968, Břeclav, Morkůvky, Morkůvky, 120, č.p. 120, 69172 Morkůvky |
|
Libuše Bravencová
|
Neaktivní
od 17.02.1994
|
člen |
03.05.1993 |
Adresa: |
69172, 10023640, Břeclav, Morkůvky, Morkůvky, 85, č.p. 85, 69172 Morkůvky |
|
ing. Zdeněk Lobpreis
|
Neaktivní
od 03.05.1993
|
místopředseda |
01.08.1955 |
Adresa: |
100, Klobouky, Dlouhá 78 |
|
JUDr. Pavel Haman
|
Neaktivní
od 17.02.1994
|
předseda |
01.08.1955 |
Adresa: |
10157131, Velké Hostěrádky, 198 |
|
ing. Zdeněk Lobpreis
|
Neaktivní
od 03.05.1993
|
místopředseda |
01.08.1955 |
Adresa: |
Klobouky, Dlouhá 78, Dlouhá 78, Klobouky, Česká republika |
|
JUDr. Pavel Haman
|
Neaktivní
od 17.02.1994
|
předseda |
01.08.1955 |
Adresa: |
69174, 10157131, Břeclav, Velké Hostěrádky, Velké Hostěrádky, 198, č.p. 198, 69174 Velké Hostěrádky |
|