Jaroslav Kosina
|
Neaktivní
od 14.04.2010
|
předseda představenstva |
02.12.1996 |
Adresa: |
69663, 23144017, Hodonín, Hroznová Lhota, 259 |
|
Jaroslav Svoboda
|
Neaktivní
od 14.04.2010
|
místopředseda představenstva |
02.12.1996 |
Adresa: |
69663, 23145251, Hodonín, Hroznová Lhota, 383 |
|
Josef Hlahůlek
|
Neaktivní
od 14.04.2010
|
člen představenstva |
02.12.1996 |
Adresa: |
69663, 13433032, Hodonín, Kozojídky, 20 |
|
Jaroslav Kosina
|
Neaktivní
od 14.04.2010
|
předseda představenstva |
02.12.1996 |
Adresa: |
69663, 23144017, Hodonín, Hroznová Lhota, Hroznová Lhota, 259, č.p. 259, 69663 Hroznová Lhota |
|
Jaroslav Svoboda
|
Neaktivní
od 14.04.2010
|
místopředseda představenstva |
02.12.1996 |
Adresa: |
69663, 23145251, Hodonín, Hroznová Lhota, Hroznová Lhota, 383, č.p. 383, 69663 Hroznová Lhota |
|
Josef Hlahůlek
|
Neaktivní
od 14.04.2010
|
člen představenstva |
02.12.1996 |
Adresa: |
69663, 13433032, Hodonín, Kozojídky, Kozojídky, 20, č.p. 20, 69663 Kozojídky |
|
Jaroslav Kosina
|
Neaktivní
od 02.12.1996
|
předseda |
24.04.1996 |
Adresa: |
23144017, Hroznová Lhota, 259 |
|
Jaroslav Svoboda
|
Neaktivní
od 02.12.1996
|
místopředseda |
24.04.1996 |
Adresa: |
23145251, Hodonín, Hroznová Lhota, 383 |
|
Josef Hlahůlek
|
Neaktivní
od 02.12.1996
|
člen představenstva |
24.04.1996 |
Adresa: |
13433032, Hodonín, Kozojídky, 20 |
|
Jaroslav Kosina
|
Neaktivní
od 02.12.1996
|
předseda |
24.04.1996 |
Adresa: |
69663, 23144017, Hodonín, Hroznová Lhota, Hroznová Lhota, 259, č.p. 259, 69663 Hroznová Lhota |
|
Jaroslav Svoboda
|
Neaktivní
od 02.12.1996
|
místopředseda |
24.04.1996 |
Adresa: |
69663, 23145251, Hodonín, Hroznová Lhota, Hroznová Lhota, 383, č.p. 383, 69663 Hroznová Lhota |
|
Josef Hlahůlek
|
Neaktivní
od 02.12.1996
|
člen představenstva |
24.04.1996 |
Adresa: |
69663, 13433032, Hodonín, Kozojídky, Kozojídky, 20, č.p. 20, 69663 Kozojídky |
|
Hisef Fera
|
Neaktivní
od 18.03.1993
|
místopředseda |
18.03.1993 |
Adresa: |
100, Žeraviny 40, p. Hroznová Lhota |
|
Ing. Josef Solařík
|
Neaktivní
od 24.04.1996
|
člen představenstva |
18.03.1993 |
Adresa: |
23144386, Hroznová Lhota, č. 296 |
|
Josef Halíček
|
Neaktivní
od 24.04.1996
|
člen představenstva |
18.03.1993 |
Adresa: |
23144963, Hroznová Lhota, č. 354 |
|
Jaroslav Svoboda
|
Neaktivní
od 24.04.1996
|
člen představenstva |
18.03.1993 |
Adresa: |
23145251, Hroznová Lhota, č. 383 |
|
Ing. Jan Kocurek
|
Neaktivní
od 24.04.1996
|
člen představenstva |
18.03.1993 |
Adresa: |
13636375, Vracov, č. 1340 |
|
Ing. Josef Konečný
|
Neaktivní
od 24.04.1996
|
člen představenstva |
18.03.1993 |
Adresa: |
13426591, Kněždub, č. 152 |
|
Jaroslav Kosina
|
Neaktivní
od 24.04.1996
|
člen představenstva |
18.03.1993 |
Adresa: |
23144017, Hroznová Lhota, č. 259 |
|
Ing. Rudolf Dostálek
|
Neaktivní
od 24.04.1996
|
předseda |
18.03.1993 |
Adresa: |
13448056, Lipov, č. 385 |
|
Josef Fera
|
Neaktivní
od 24.04.1996
|
místopředseda |
18.03.1993 |
Adresa: |
100, Žeraviny 40, p. Hroznová Lhota |
|
Josef Hlahůlek
|
Neaktivní
od 24.04.1996
|
člen představenstva |
18.03.1993 |
Adresa: |
100, Kozojídky 20, p.Hroznová Lhota |
|
Hisef Fera
|
Neaktivní
od 18.03.1993
|
místopředseda |
18.03.1993 |
Adresa: |
69663, 13658581, Hodonín, Žeraviny, Žeraviny, 40, č.p. 40, 69663 Žeraviny |
|
Ing. Josef Solařík
|
Neaktivní
od 24.04.1996
|
člen představenstva |
18.03.1993 |
Adresa: |
69663, 23144386, Hodonín, Hroznová Lhota, Hroznová Lhota, 296, č.p. 296, 69663 Hroznová Lhota |
|
Josef Halíček
|
Neaktivní
od 24.04.1996
|
člen představenstva |
18.03.1993 |
Adresa: |
69663, 23144963, Hodonín, Hroznová Lhota, Hroznová Lhota, 354, č.p. 354, 69663 Hroznová Lhota |
|
Jaroslav Svoboda
|
Neaktivní
od 24.04.1996
|
člen představenstva |
18.03.1993 |
Adresa: |
69663, 23145251, Hodonín, Hroznová Lhota, Hroznová Lhota, 383, č.p. 383, 69663 Hroznová Lhota |
|
Ing. Jan Kocurek
|
Neaktivní
od 24.04.1996
|
člen představenstva |
18.03.1993 |
Adresa: |
69642, 13636375, Hodonín, Vracov, Vracov, Dlouhá, 1340, Dlouhá 1340, 69642 Vracov |
|
Ing. Josef Konečný
|
Neaktivní
od 24.04.1996
|
člen představenstva |
18.03.1993 |
Adresa: |
69664, 13426591, Hodonín, Kněždub, Kněždub, 152, č.p. 152, 69664 Kněždub |
|
Jaroslav Kosina
|
Neaktivní
od 24.04.1996
|
člen představenstva |
18.03.1993 |
Adresa: |
69663, 23144017, Hodonín, Hroznová Lhota, Hroznová Lhota, 259, č.p. 259, 69663 Hroznová Lhota |
|
Ing. Rudolf Dostálek
|
Neaktivní
od 24.04.1996
|
předseda |
18.03.1993 |
Adresa: |
69672, 13448056, Hodonín, Lipov, Lipov, 385, č.p. 385, 69672 Lipov |
|
Josef Fera
|
Neaktivní
od 24.04.1996
|
místopředseda |
18.03.1993 |
Adresa: |
69663, 13658581, Hodonín, Žeraviny, Žeraviny, 40, č.p. 40, 69663 Žeraviny |
|
Josef Hlahůlek
|
Neaktivní
od 24.04.1996
|
člen představenstva |
18.03.1993 |
Adresa: |
69663, 13433032, Hodonín, Kozojídky, Kozojídky, 20, č.p. 20, 69663 Kozojídky |
|
Ing. Jan Fencl
|
Neaktivní
od 18.03.1993
|
předseda |
01.01.1991 |
Adresa: |
3, Hodonín, Gorkého, 2 |
|
Ing. Josef Solařík
|
Neaktivní
od 18.03.1993
|
místopředseda |
01.01.1991 |
Adresa: |
23144386, Hroznová Lhota, 296 |
|
Ing. Jan Fencl
|
Neaktivní
od 18.03.1993
|
předseda |
01.01.1991 |
Adresa: |
67975, 15189091, Blansko, Hodonín, Hodonín, 2, č.p. 2, 67975 Hodonín |
|
Ing. Josef Solařík
|
Neaktivní
od 18.03.1993
|
místopředseda |
01.01.1991 |
Adresa: |
69663, 23144386, Hodonín, Hroznová Lhota, Hroznová Lhota, 296, č.p. 296, 69663 Hroznová Lhota |
|