Ing. BŘETISLAV JURAŠKO
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
28.02.2023 |
Adresa: |
73946, 14224291, Frýdek-Místek, Hukvaldy, Hukvaldy, 89 |
|
Ing. BŘETISLAV JURAŠKO
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
28.02.2023 |
Adresa: |
73946, 14224291, Frýdek-Místek, Hukvaldy, Hukvaldy, 89, č.p. 89, 73946 Hukvaldy |
|
JIŘINA BUJNOCHOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
24.12.2022 |
Adresa: |
73945, 14104164, Frýdek-Místek, Fryčovice, Fryčovice, 614 |
|
Ing. VLASTIMIL FOJTÍK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
24.12.2022 |
Adresa: |
73947, 14136058, Frýdek-Místek, Kozlovice, Kozlovice, 658 |
|
JIŘINA BUJNOCHOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
24.12.2022 |
Adresa: |
73945, 14104164, Frýdek-Místek, Fryčovice, Fryčovice, 614, č.p. 614, 73945 Fryčovice |
|
Ing. VLASTIMIL FOJTÍK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
24.12.2022 |
Adresa: |
73947, 14136058, Frýdek-Místek, Kozlovice, Kozlovice, 658, č.p. 658, 73947 Kozlovice |
|
Ing. Libor Volný
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
24.08.2004 |
Adresa: |
15369072, Staříč, 392 |
|
Ing. Libor Volný
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
24.08.2004 |
Adresa: |
73943, 15369072, Frýdek-Místek, Staříč, Staříč, 392, č.p. 392, 73943 Staříč |
|
Petr Riegel
|
Aktivní
|
člen představenstva |
22.08.1994 |
|
Petr Riegel
|
Aktivní
|
člen představenstva |
22.08.1994 |
Adresa: |
Dolní Sklenov 63, Dolní Sklenov 63, Česká republika |
|
Ing. Břetislav Juraško
|
Neaktivní
od 28.02.2023
|
místopředseda představenstva |
24.08.2004 |
Adresa: |
14224291, Hukvaldy, 89 |
|
Ing. Vlastimil Fojtík
|
Neaktivní
od 24.12.2022
|
člen představenstva |
24.08.2004 |
Adresa: |
14136058, Kozlovice, 658 |
|
Ing. VLASTIMIL FOJTÍK
|
Neaktivní
od 24.12.2022
|
člen představenstva |
24.08.2004 |
Adresa: |
73947, 14136058, Frýdek-Místek, Kozlovice, Kozlovice, 658, č.p. 658, 73947 Kozlovice |
|
Ing. BŘETISLAV JURAŠKO
|
Neaktivní
od 28.02.2023
|
místopředseda představenstva |
24.08.2004 |
Adresa: |
73946, 14224291, Frýdek-Místek, Hukvaldy, Hukvaldy, 89, č.p. 89, 73946 Hukvaldy |
|
Ing. Břetislav Juraško
|
Neaktivní
od 24.08.2004
|
člen představenstva |
29.03.2000 |
Adresa: |
14224291, Hukvaldy, 89 |
|
Ing. BŘETISLAV JURAŠKO
|
Neaktivní
od 24.08.2004
|
člen představenstva |
29.03.2000 |
Adresa: |
73946, 14224291, Frýdek-Místek, Hukvaldy, Hukvaldy, 89, č.p. 89, 73946 Hukvaldy |
|
Alois Matula
|
Neaktivní
od 29.03.2000
|
člen představenstva |
22.08.1994 |
Adresa: |
14104059, Fryčovice 603 |
|
Ing. Libor Volný
|
Neaktivní
od 24.08.2004
|
místopředseda představenstva |
22.08.1994 |
Adresa: |
15369072, Staříč 392 |
|
Alois Matula
|
Neaktivní
od 29.03.2000
|
člen představenstva |
22.08.1994 |
Adresa: |
73945, 14104059, Frýdek-Místek, Fryčovice, Fryčovice, 603, č.p. 603, 73945 Fryčovice |
|
Ing. Libor Volný
|
Neaktivní
od 24.08.2004
|
místopředseda představenstva |
22.08.1994 |
Adresa: |
73943, 15369072, Frýdek-Místek, Staříč, Staříč, 392, č.p. 392, 73943 Staříč |
|
Jiřina Bujnochová
|
Neaktivní
od 24.12.2022
|
člen představenstva |
21.10.1993 |
Adresa: |
14104164, Fryčovice 614 |
|
František Brož
|
Neaktivní
od 22.08.1994
|
člen představenstva |
21.10.1993 |
Adresa: |
15379612, Žabeň 11 |
|
Ladislav Kuběna
|
Neaktivní
od 22.08.1994
|
člen představenstva |
21.10.1993 |
Adresa: |
14101378, Fryčovice 315 |
|
Bohumír Prokop
|
Neaktivní
od 22.08.1994
|
člen představenstva |
21.10.1993 |
Adresa: |
14098351, Fryčovice 10 |
|
Ing. Karel Hranický
|
Neaktivní
od 22.08.1994
|
člen představenstva |
21.10.1993 |
Adresa: |
15368378, Staříč 319 |
|
Pavel Ranocha
|
Neaktivní
od 22.08.1994
|
člen představenstva |
21.10.1993 |
Adresa: |
20414579, Brušperk 752 |
|
Ing. Dalibor Petr
|
Neaktivní
od 22.08.1994
|
člen představenstva |
21.10.1993 |
Adresa: |
20509049, Frýdek-Místek, Paskov, Nádražní, 732 |
|
Ing. Zbyněk Gerža
|
Neaktivní
od 22.08.1994
|
člen představenstva |
21.10.1993 |
Adresa: |
20410301, Brušperk 321 |
|
Josef Přibyla
|
Neaktivní
od 22.08.1994
|
člen představenstva |
21.10.1993 |
Adresa: |
15369315, Staříč 416 |
|
Jaroslava Niesnerová
|
Neaktivní
od 22.08.1994
|
člen představenstva |
21.10.1993 |
Adresa: |
20534604, Sviadnov 6 |
|
Marie Frýdecká
|
Neaktivní
od 22.08.1994
|
člen představenstva |
21.10.1993 |
Adresa: |
15367703, Staříč 252 |
|
Milada Jarolímová
|
Neaktivní
od 22.08.1994
|
člen představenstva |
21.10.1993 |
Adresa: |
20508719, Frýdek-Místek, Paskov, Mírová, 699 |
|
Milan Klečka
|
Neaktivní
od 22.08.1994
|
člen představenstva |
21.10.1993 |
Adresa: |
15365999, Staříč 79 |
|
František Brož
|
Neaktivní
od 22.08.1994
|
člen představenstva |
21.10.1993 |
Adresa: |
73925, 15379612, Frýdek-Místek, Žabeň, Žabeň, 11, č.p. 11, 73925 Žabeň |
|
Ladislav Kuběna
|
Neaktivní
od 22.08.1994
|
člen představenstva |
21.10.1993 |
Adresa: |
73945, 14101378, Frýdek-Místek, Fryčovice, Fryčovice, 315, č.p. 315, 73945 Fryčovice |
|
Bohumír Prokop
|
Neaktivní
od 22.08.1994
|
člen představenstva |
21.10.1993 |
Adresa: |
73945, 14098351, Frýdek-Místek, Fryčovice, Fryčovice, 10, č.p. 10, 73945 Fryčovice |
|
Ing. Karel Hranický
|
Neaktivní
od 22.08.1994
|
člen představenstva |
21.10.1993 |
Adresa: |
73943, 15368378, Frýdek-Místek, Staříč, Staříč, Chlebovická, 319, Chlebovická 319, 73943 Staříč |
|
Pavel Ranocha
|
Neaktivní
od 22.08.1994
|
člen představenstva |
21.10.1993 |
Adresa: |
73944, 20414579, Frýdek-Místek, Brušperk, Brušperk, Oblouk, 752, Oblouk 752, 73944 Brušperk |
|
Ing. DALIBOR PETR
|
Neaktivní
od 22.08.1994
|
člen představenstva |
21.10.1993 |
Adresa: |
73921, 20509049, Frýdek-Místek, Paskov, Paskov, Nádražní, 732, Nádražní 732, 73921 Paskov |
|
Ing. Zbyněk Gerža
|
Neaktivní
od 22.08.1994
|
člen představenstva |
21.10.1993 |
Adresa: |
73944, 20410301, Frýdek-Místek, Brušperk, Brušperk, Družstevní, 321, Družstevní 321, 73944 Brušperk |
|
Josef Přibyla
|
Neaktivní
od 22.08.1994
|
člen představenstva |
21.10.1993 |
Adresa: |
73943, 15369315, Frýdek-Místek, Staříč, Staříč, Fryčovická, 416, Fryčovická 416, 73943 Staříč |
|
Jaroslava Niesnerová
|
Neaktivní
od 22.08.1994
|
člen představenstva |
21.10.1993 |
Adresa: |
73925, 20534604, Frýdek-Místek, Sviadnov, Sviadnov, Selská, 6, Selská 6, 73925 Sviadnov |
|
Marie Frýdecká
|
Neaktivní
od 22.08.1994
|
člen představenstva |
21.10.1993 |
Adresa: |
73943, 15367703, Frýdek-Místek, Staříč, Staříč, Sviadnovská, 252, Sviadnovská 252, 73943 Staříč |
|
Milada Jarolímová
|
Neaktivní
od 22.08.1994
|
člen představenstva |
21.10.1993 |
Adresa: |
73921, 20508719, Frýdek-Místek, Paskov, Paskov, Mírová, 699, Mírová 699, 73921 Paskov |
|
Milan Klečka
|
Neaktivní
od 22.08.1994
|
člen představenstva |
21.10.1993 |
Adresa: |
73943, 15365999, Frýdek-Místek, Staříč, Staříč, 79, č.p. 79, 73943 Staříč |
|
JIŘINA BUJNOCHOVÁ
|
Neaktivní
od 24.12.2022
|
člen představenstva |
21.10.1993 |
Adresa: |
73945, 14104164, Frýdek-Místek, Fryčovice, Fryčovice, 614, č.p. 614, 73945 Fryčovice |
|
Ing. Jan Bajtek
|
Neaktivní
od 22.08.1994
|
místopředseda |
13.02.1990 |
Adresa: |
14098687, Fryčovice č. 43 |
|
Ing. JAN BAJTEK
|
Neaktivní
od 22.08.1994
|
místopředseda |
13.02.1990 |
Adresa: |
73945, 14098687, Frýdek-Místek, Fryčovice, Fryčovice, 43, č.p. 43, 73945 Fryčovice |
|
Ing. Jan Bajtek
|
Neaktivní
od 23.06.1989
|
člen představenstva |
29.04.1987 |
Adresa: |
14098687, Fryčovice č. 43 |
|
Ing. JAN BAJTEK
|
Neaktivní
od 23.06.1989
|
člen představenstva |
29.04.1987 |
Adresa: |
73945, 14098687, Frýdek-Místek, Fryčovice, Fryčovice, 43, č.p. 43, 73945 Fryčovice |
|
Jiřina Bujnochová
|
Neaktivní
od 23.06.1989
|
člen představenstva |
02.04.1986 |
Adresa: |
14103672, Fryčovice 565 |
|
Pavel Ivánek
|
Neaktivní
od 23.06.1989
|
člen představenstva |
02.04.1986 |
Adresa: |
15370445, Staříč 635 |
|
Josef Pokluda
|
Neaktivní
od 23.06.1989
|
člen představenstva |
02.04.1986 |
Adresa: |
14101131, Fryčovice č. 290 |
|
Josef Rymel
|
Neaktivní
od 23.06.1989
|
člen představenstva |
02.04.1986 |
Adresa: |
14100118, Fryčovice 188 |
|
Radomír Šugárek
|
Neaktivní
od 23.06.1989
|
člen představenstva |
02.04.1986 |
Adresa: |
14103320, Fryčovice č. 530 |
|
Emilie Volná
|
Neaktivní
od 23.06.1989
|
člen představenstva |
02.04.1986 |
Adresa: |
15366839, Staříč č. 165 |
|
Jiřina Bujnochová
|
Neaktivní
od 23.06.1989
|
člen představenstva |
02.04.1986 |
Adresa: |
73945, 14103672, Frýdek-Místek, Fryčovice, Fryčovice, 565, č.p. 565, 73945 Fryčovice |
|
Pavel Ivánek
|
Neaktivní
od 23.06.1989
|
člen představenstva |
02.04.1986 |
Adresa: |
73943, 15370445, Frýdek-Místek, Staříč, Staříč, 635, č.p. 635, 73943 Staříč |
|
Josef Pokluda
|
Neaktivní
od 23.06.1989
|
člen představenstva |
02.04.1986 |
Adresa: |
73945, 14101131, Frýdek-Místek, Fryčovice, Fryčovice, 290, č.p. 290, 73945 Fryčovice |
|
Josef Rymel
|
Neaktivní
od 23.06.1989
|
člen představenstva |
02.04.1986 |
Adresa: |
73945, 14100118, Frýdek-Místek, Fryčovice, Fryčovice, 188, č.p. 188, 73945 Fryčovice |
|
Radomír Šugárek
|
Neaktivní
od 23.06.1989
|
člen představenstva |
02.04.1986 |
Adresa: |
73945, 14103320, Frýdek-Místek, Fryčovice, Fryčovice, 530, č.p. 530, 73945 Fryčovice |
|
Emilie Volná
|
Neaktivní
od 23.06.1989
|
člen představenstva |
02.04.1986 |
Adresa: |
73943, 15366839, Frýdek-Místek, Staříč, Staříč, 165, č.p. 165, 73943 Staříč |
|
Bohumil Volný
|
Neaktivní
od 02.04.1986
|
člen představenstva |
12.03.1982 |
Adresa: |
15369056, Staříč čp. 390 |
|
Arnošt Berger
|
Neaktivní
od 23.06.1989
|
člen představenstva |
12.03.1982 |
Adresa: |
Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Březinova čp., 833 |
|
Irena Řezáčová
|
Neaktivní
od 23.06.1989
|
člen představenstva |
12.03.1982 |
Adresa: |
15369757, Staříč čp.460 |
|
Jiří Petr
|
Neaktivní
od 13.02.1990
|
místopředseda |
12.03.1982 |
Adresa: |
Frýdek- Místek, M. Koloredov č., 820 |
|
Ing. Vlastimil Fojtík
|
Neaktivní
od 24.08.2004
|
předseda |
12.03.1982 |
Adresa: |
14136058, Kozlovice čp. 658 |
|
Bohumil Volný
|
Neaktivní
od 02.04.1986
|
člen představenstva |
12.03.1982 |
Adresa: |
73943, 15369056, Frýdek-Místek, Staříč, Staříč, Fryčovická, 390, Fryčovická 390, 73943 Staříč |
|
Arnošt Berger
|
Neaktivní
od 23.06.1989
|
člen představenstva |
12.03.1982 |
Adresa: |
73801, 20576773, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Březinova, 833, Březinova 833, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Irena Řezáčová
|
Neaktivní
od 23.06.1989
|
člen představenstva |
12.03.1982 |
Adresa: |
73943, 15369757, Frýdek-Místek, Staříč, Staříč, Fryčovická, 460, Fryčovická 460, 73943 Staříč |
|
Jiří Petr
|
Neaktivní
od 13.02.1990
|
místopředseda |
12.03.1982 |
Adresa: |
73801, 20576641, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Malý Koloredov, 820, Malý Koloredov 820, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Ing. VLASTIMIL FOJTÍK
|
Neaktivní
od 24.08.2004
|
předseda |
12.03.1982 |
Adresa: |
73947, 14136058, Frýdek-Místek, Kozlovice, Kozlovice, 658, č.p. 658, 73947 Kozlovice |
|
Ing. Vladimír Větřil
|
Neaktivní
od 12.03.1982
|
místopředseda |
18.02.1980 |
|
Jiří Petr
|
Neaktivní
od 12.03.1982
|
člen představenstva |
18.02.1980 |
Adresa: |
Frýdek- Místek, M. Koloredov č., 820 |
|
Alois Bednárek
|
Neaktivní
od 02.04.1986
|
člen představenstva |
18.02.1980 |
Adresa: |
20536879, Sviadnov č. 233 |
|
Ludmila Chvostková
|
Neaktivní
od 02.04.1986
|
člen představenstva |
18.02.1980 |
Adresa: |
15367096, Staříč 191 |
|
Jiří Prokop
|
Neaktivní
od 02.04.1986
|
člen představenstva |
18.02.1980 |
|
Helena Krejčí
|
Neaktivní
od 23.06.1989
|
člen představenstva |
18.02.1980 |
Adresa: |
15380408, Žabeň 91 |
|
František Brož
|
Neaktivní
od 23.06.1989
|
člen představenstva |
18.02.1980 |
Adresa: |
15379604, Žabeň č. 10 |
|
Karel Maluda
|
Neaktivní
od 23.06.1989
|
člen představenstva |
18.02.1980 |
Adresa: |
14102781, Fryčovice 476 |
|
Ing. Vladimír Větřil
|
Neaktivní
od 12.03.1982
|
místopředseda |
18.02.1980 |
Adresa: |
Sklenov 38, Sklenov 38, Česká republika |
|
Jiří Petr
|
Neaktivní
od 12.03.1982
|
člen představenstva |
18.02.1980 |
Adresa: |
73801, 20576641, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Malý Koloredov, 820, Malý Koloredov 820, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Alois Bednárek
|
Neaktivní
od 02.04.1986
|
člen představenstva |
18.02.1980 |
Adresa: |
73925, 20536879, Frýdek-Místek, Sviadnov, Sviadnov, Pasteurova, 233, Pasteurova 233, 73925 Sviadnov |
|
Ludmila Chvostková
|
Neaktivní
od 02.04.1986
|
člen představenstva |
18.02.1980 |
Adresa: |
73943, 15367096, Frýdek-Místek, Staříč, Staříč, Sviadnovská, 191, Sviadnovská 191, 73943 Staříč |
|
Jiří Prokop
|
Neaktivní
od 02.04.1986
|
člen představenstva |
18.02.1980 |
Adresa: |
73943, 15365352, Frýdek-Místek, Staříč, Staříč, 12, č.p. 12, 73943 Staříč |
|
Helena Krejčí
|
Neaktivní
od 23.06.1989
|
člen představenstva |
18.02.1980 |
Adresa: |
73925, 15380408, Frýdek-Místek, Žabeň, Žabeň, 91, č.p. 91, 73925 Žabeň |
|
František Brož
|
Neaktivní
od 23.06.1989
|
člen představenstva |
18.02.1980 |
Adresa: |
73925, 15379604, Frýdek-Místek, Žabeň, Žabeň, 10, č.p. 10, 73925 Žabeň |
|
Karel Maluda
|
Neaktivní
od 23.06.1989
|
člen představenstva |
18.02.1980 |
Adresa: |
73945, 14102781, Frýdek-Místek, Fryčovice, Fryčovice, 476, č.p. 476, 73945 Fryčovice |
|
Ing. Vladimír Větřil
|
Neaktivní
od 18.02.1980
|
zástupce předsedy |
21.05.1976 |
|
Milan Lanča
|
Neaktivní
od 23.06.1989
|
člen představenstva |
21.05.1976 |
Adresa: |
14098318, Fryčovice čp. 6 |
|
Ing. Vladimír Větřil
|
Neaktivní
od 18.02.1980
|
zástupce předsedy |
21.05.1976 |
Adresa: |
Sklenov 38, Sklenov 38, Česká republika |
|
Milan Lanča
|
Neaktivní
od 23.06.1989
|
člen představenstva |
21.05.1976 |
Adresa: |
73945, 14098318, Frýdek-Místek, Fryčovice, Fryčovice, 6, č.p. 6, 73945 Fryčovice |
|
Ing. Josef Zahradník
|
Neaktivní
od 21.05.1976
|
místopředseda |
16.07.1973 |
Adresa: |
14102561, Fryčovice č. 454 |
|
Fridolín Durčák
|
Neaktivní
od 21.05.1976
|
zapisovatel |
16.07.1973 |
Adresa: |
20413882, Brušperk č. 683 |
|
Marie Hajná
|
Neaktivní
od 21.05.1976
|
členka |
16.07.1973 |
Adresa: |
14102153, Fryčovice 413 |
|
Ing. Vojtěch Vašica
|
Neaktivní
od 21.05.1976
|
člen představenstva |
16.07.1973 |
Adresa: |
20415061, Brušperk 801 |
|
Karel Vala
|
Neaktivní
od 21.05.1976
|
člen představenstva |
16.07.1973 |
Adresa: |
20415362, Brušperk č. 831 |
|
Ing. Vladimír Větřil
|
Neaktivní
od 21.05.1976
|
člen představenstva |
16.07.1973 |
|
Ing. Václav Matula
|
Neaktivní
od 18.02.1980
|
člen představenstva |
16.07.1973 |
Adresa: |
20412436, Brušperk č. 537 |
|
Marie Sochací
|
Neaktivní
od 18.02.1980
|
člen představenstva |
16.07.1973 |
Adresa: |
20412941, Brušperk č. 588 |
|
Arnošt Volný
|
Neaktivní
od 18.02.1980
|
člen představenstva |
16.07.1973 |
Adresa: |
14102358, Fryčovice č. 433 |
|
Ladislav Kuběna
|
Neaktivní
od 12.03.1982
|
předseda |
16.07.1973 |
Adresa: |
14101378, Fryčovice č. 315 |
|
Jan Ivánek
|
Neaktivní
od 12.03.1982
|
člen představenstva |
16.07.1973 |
Adresa: |
14099624, Fryčovice č. 138 |
|
Olga Šubertová
|
Neaktivní
od 12.03.1982
|
člen představenstva |
16.07.1973 |
Adresa: |
20413181, Brušperk č. 612 |
|
Karel Kublák
|
Neaktivní
od 02.04.1986
|
člen představenstva |
16.07.1973 |
Adresa: |
14100517, Fryčovice č. 228 |
|
Jaroslav Nenička
|
Neaktivní
od 02.04.1986
|
člen představenstva |
16.07.1973 |
Adresa: |
20415061, Brušperk č. 801 |
|
Vojtěška Václavíková
|
Neaktivní
od 02.04.1986
|
člen představenstva |
16.07.1973 |
Adresa: |
14105004, Fryčovice 386 |
|
Ing. Josef Zahradník
|
Neaktivní
od 21.05.1976
|
místopředseda |
16.07.1973 |
Adresa: |
73945, 14102561, Frýdek-Místek, Fryčovice, Fryčovice, 454, č.p. 454, 73945 Fryčovice |
|
Fridolín Durčák
|
Neaktivní
od 21.05.1976
|
zapisovatel |
16.07.1973 |
Adresa: |
73944, 20413882, Frýdek-Místek, Brušperk, Brušperk, Borošínská, 683, Borošínská 683, 73944 Brušperk |
|
Marie Hajná
|
Neaktivní
od 21.05.1976
|
členka |
16.07.1973 |
Adresa: |
73945, 14102153, Frýdek-Místek, Fryčovice, Fryčovice, 413, č.p. 413, 73945 Fryčovice |
|
Ing. Vojtěch Vašica
|
Neaktivní
od 21.05.1976
|
člen představenstva |
16.07.1973 |
Adresa: |
73944, 20415061, Frýdek-Místek, Brušperk, Brušperk, Staroveská, 801, Staroveská 801, 73944 Brušperk |
|
Karel Vala
|
Neaktivní
od 21.05.1976
|
člen představenstva |
16.07.1973 |
Adresa: |
73944, 20415362, Frýdek-Místek, Brušperk, Brušperk, Krmelínská, 831, Krmelínská 831, 73944 Brušperk |
|
Ing. Vladimír Větřil
|
Neaktivní
od 21.05.1976
|
člen představenstva |
16.07.1973 |
Adresa: |
Sklenov 38, Sklenov 38, Česká republika |
|
Ing. Václav Matula
|
Neaktivní
od 18.02.1980
|
člen představenstva |
16.07.1973 |
Adresa: |
73944, 20412436, Frýdek-Místek, Brušperk, Brušperk, Jožky Matěje, 537, Jožky Matěje 537, 73944 Brušperk |
|
Marie Sochací
|
Neaktivní
od 18.02.1980
|
člen představenstva |
16.07.1973 |
Adresa: |
73944, 20412941, Frýdek-Místek, Brušperk, Brušperk, Nábřeží, 588, Nábřeží 588, 73944 Brušperk |
|
ARNOŠT VOLNÝ
|
Neaktivní
od 18.02.1980
|
člen představenstva |
16.07.1973 |
Adresa: |
73945, 14102358, Frýdek-Místek, Fryčovice, Fryčovice, 433, č.p. 433, 73945 Fryčovice |
|
Ladislav Kuběna
|
Neaktivní
od 12.03.1982
|
předseda |
16.07.1973 |
Adresa: |
73945, 14101378, Frýdek-Místek, Fryčovice, Fryčovice, 315, č.p. 315, 73945 Fryčovice |
|
Jan Ivánek
|
Neaktivní
od 12.03.1982
|
člen představenstva |
16.07.1973 |
Adresa: |
73945, 14099624, Frýdek-Místek, Fryčovice, Fryčovice, 138, č.p. 138, 73945 Fryčovice |
|
Olga Šubertová
|
Neaktivní
od 12.03.1982
|
člen představenstva |
16.07.1973 |
Adresa: |
73944, 20413181, Frýdek-Místek, Brušperk, Brušperk, Antonínov, 612, Antonínov 612, 73944 Brušperk |
|
Karel Kublák
|
Neaktivní
od 02.04.1986
|
člen představenstva |
16.07.1973 |
Adresa: |
73945, 14100517, Frýdek-Místek, Fryčovice, Fryčovice, 228, č.p. 228, 73945 Fryčovice |
|
Jaroslav Nenička
|
Neaktivní
od 02.04.1986
|
člen představenstva |
16.07.1973 |
Adresa: |
73944, 20415061, Frýdek-Místek, Brušperk, Brušperk, Staroveská, 801, Staroveská 801, 73944 Brušperk |
|
Vojtěška Václavíková
|
Neaktivní
od 02.04.1986
|
člen představenstva |
16.07.1973 |
Adresa: |
73945, 14105004, Frýdek-Místek, Fryčovice, Ptáčník, 386, Ptáčník 386, 73945 Fryčovice |
|