JAN SAMEŠ
|
Aktivní
|
předseda |
09.01.2023 |
Adresa: |
29401, 21271399, Mladá Boleslav, Bakov nad Jizerou, Bakov nad Jizerou, Budovcova, 237 |
|
JAN SAMEŠ
|
Aktivní
|
předseda |
09.01.2023 |
Adresa: |
29401, 21271399, Mladá Boleslav, Bakov nad Jizerou, Bakov nad Jizerou, Budovcova, 237, Budovcova 237, 29401 Bakov nad Jizerou |
|
Alena Samešová
|
Aktivní
|
Místopředseda |
30.11.1991 |
Adresa: |
21271399, Mladá Boleslav, Bakov nad Jizerou, Budovcova, 237 |
|
Alena Samešová
|
Aktivní
|
Místopředseda |
30.11.1991 |
Adresa: |
29401, 21271399, Mladá Boleslav, Bakov nad Jizerou, Bakov nad Jizerou, Budovcova, 237, Budovcova 237, 29401 Bakov nad Jizerou |
|
Jan Sameš
|
Neaktivní
od 09.01.2023
|
předseda |
30.11.1991 |
Adresa: |
21271399, Mladá Boleslav, Bakov nad Jizerou, Budovcova, 237 |
|
JAN SAMEŠ
|
Neaktivní
od 09.01.2023
|
předseda |
30.11.1991 |
Adresa: |
29401, 21271399, Mladá Boleslav, Bakov nad Jizerou, Bakov nad Jizerou, Budovcova, 237, Budovcova 237, 29401 Bakov nad Jizerou |
|
Jan Sameš
|
Neaktivní
od 30.11.1991
|
předseda |
09.11.1990 |
Adresa: |
21271950, Mladá Boleslav, Bakov nad Jizerou, Nerudova, 293 |
|
Jan Sameš
|
Neaktivní
od 30.11.1991
|
Místopředseda |
09.11.1990 |
Adresa: |
21271399, Mladá Boleslav, Bakov nad Jizerou, Budovcova, 237 |
|
Jan Sameš
|
Neaktivní
od 30.11.1991
|
předseda |
09.11.1990 |
Adresa: |
29401, 21271950, Mladá Boleslav, Bakov nad Jizerou, Bakov nad Jizerou, Nerudova, 293, Nerudova 293, 29401 Bakov nad Jizerou |
|
JAN SAMEŠ
|
Neaktivní
od 30.11.1991
|
Místopředseda |
09.11.1990 |
Adresa: |
29401, 21271399, Mladá Boleslav, Bakov nad Jizerou, Bakov nad Jizerou, Budovcova, 237, Budovcova 237, 29401 Bakov nad Jizerou |
|
Rudolf Kukula
|
Neaktivní
od 09.11.1990
|
předseda |
05.01.1989 |
Adresa: |
21259976, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Šafaříkova, 671 |
|
Jan Sameš
|
Neaktivní
od 09.11.1990
|
Místopředseda |
05.01.1989 |
Adresa: |
21271950, Mladá Boleslav, Bakov nad Jizerou, Nerudova, 293 |
|
Ing. Jaroslav Kučera
|
Neaktivní
od 10.02.1997
|
člen |
05.01.1989 |
Adresa: |
21793620, Praha 3, Praha 3, Biskupcova, 95 |
|
Rudolf Kukula
|
Neaktivní
od 09.11.1990
|
předseda |
05.01.1989 |
Adresa: |
29301, 21259976, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav III, Šafaříkova, 671, 4, Šafaříkova 671/4, Mladá Boleslav III, 29301 Mladá Boleslav |
|
Jan Sameš
|
Neaktivní
od 09.11.1990
|
Místopředseda |
05.01.1989 |
Adresa: |
29401, 21271950, Mladá Boleslav, Bakov nad Jizerou, Bakov nad Jizerou, Nerudova, 293, Nerudova 293, 29401 Bakov nad Jizerou |
|
ing. Jaroslav Kučera
|
Neaktivní
od 10.02.1997
|
člen |
05.01.1989 |
Adresa: |
13000, 21793620, Praha, Žižkov, Biskupcova, 2392, 95, Biskupcova 2392/95, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|