Marie Hanzelková
|
Neaktivní
od 29.01.1996
|
člen představenstva |
12.10.1994 |
|
Bronislav Hopjak
|
Neaktivní
od 29.01.1996
|
člen představenstva |
12.10.1994 |
Adresa: |
8476250, Vražné č. 217 |
|
Josef Klos
|
Neaktivní
od 29.01.1996
|
člen představenstva |
12.10.1994 |
Adresa: |
100, Bernartice nad Odrou č. 4 |
|
Anna Šimíčková
|
Neaktivní
od 29.01.1996
|
člen představenstva |
12.10.1994 |
Adresa: |
100, Bernartice nad Odrou č. 20 |
|
Ing. Josef Susík
|
Neaktivní
od 21.09.2012
|
předseda představenstva |
12.10.1994 |
Adresa: |
100, Jeseník n/O č. 20 |
|
Jiří Chrástek
|
Neaktivní
od 21.09.2012
|
místopředseda představenstva |
12.10.1994 |
Adresa: |
8209758, Jeseník nad Odrou 126 |
|
Marta Kopecká
|
Neaktivní
od 21.09.2012
|
člen představenstva |
12.10.1994 |
Adresa: |
8208930, Jeseník nad Odrou č. 44 |
|
Marie Hanzelková
|
Neaktivní
od 29.01.1996
|
člen představenstva |
12.10.1994 |
Adresa: |
37501, 11805790, České Budějovice, Modrá Hůrka, Modrá Hůrka, 22, č.p. 22, 37501 Modrá Hůrka |
|
Bronislav Hopjak
|
Neaktivní
od 29.01.1996
|
člen představenstva |
12.10.1994 |
Adresa: |
74235, 8476250, Nový Jičín, Vražné, Vražné, 217, č.p. 217, 74235 Vražné |
|
Josef Klos
|
Neaktivní
od 29.01.1996
|
člen představenstva |
12.10.1994 |
Adresa: |
74101, 8169144, Nový Jičín, Bernartice nad Odrou, Bernartice nad Odrou, 4, č.p. 4, 74101 Bernartice nad Odrou |
|
Anna Šimíčková
|
Neaktivní
od 29.01.1996
|
člen představenstva |
12.10.1994 |
Adresa: |
74101, 8169292, Nový Jičín, Bernartice nad Odrou, Bernartice nad Odrou, 20, č.p. 20, 74101 Bernartice nad Odrou |
|
Ing. Josef Susík
|
Neaktivní
od 21.09.2012
|
předseda představenstva |
12.10.1994 |
Adresa: |
Jeseník n/O č. 20, Jeseník n/O č. 20, Česká republika |
|
Jiří Chrástek
|
Neaktivní
od 21.09.2012
|
místopředseda představenstva |
12.10.1994 |
Adresa: |
74233, 8209758, Nový Jičín, Jeseník nad Odrou, Jeseník nad Odrou, 126, č.p. 126, 74233 Jeseník nad Odrou |
|
MARTA KOPECKÁ
|
Neaktivní
od 21.09.2012
|
člen představenstva |
12.10.1994 |
Adresa: |
74233, 8208930, Nový Jičín, Jeseník nad Odrou, Jeseník nad Odrou, 44, č.p. 44, 74233 Jeseník nad Odrou |
|
Zdeněk Volný
|
Neaktivní
od 12.10.1994
|
člen představenstva |
27.10.1993 |
Adresa: |
8394563, Nový Jičín, Fibichovo nám., 22 |
|
Miroslav Křenovský
|
Neaktivní
od 12.10.1994
|
člen představenstva |
27.10.1993 |
Adresa: |
8210799, Jeseník nad Odrou 230 |
|
Ing. Jan Petřík
|
Neaktivní
od 12.10.1994
|
člen představenstva |
27.10.1993 |
Adresa: |
11280701, Hranice, Sklený Kopec, 1566 |
|
Bohuslav Šťastný
|
Neaktivní
od 12.10.1994
|
člen představenstva |
27.10.1993 |
Adresa: |
8476217, Vražné 197 |
|
Stanislav Horut
|
Neaktivní
od 12.10.1994
|
člen představenstva |
27.10.1993 |
Adresa: |
8169578, Bernartice nad Odrou 48 |
|
Rudolf Malcher
|
Neaktivní
od 12.10.1994
|
člen představenstva |
27.10.1993 |
Adresa: |
100, Blahutovice 99 |
|
Ing. Zdeněk Horák
|
Neaktivní
od 12.10.1994
|
člen představenstva |
27.10.1993 |
|
Marie Frenštácká
|
Neaktivní
od 12.10.1994
|
člen představenstva |
27.10.1993 |
Adresa: |
8209359, Jeseník nad Odrou 86 |
|
Vladislav Kubját
|
Neaktivní
od 12.10.1994
|
člen představenstva |
27.10.1993 |
Adresa: |
8209391, Jeseník nad Odrou 90 |
|
Josef Hostaša
|
Neaktivní
od 12.10.1994
|
člen představenstva |
27.10.1993 |
Adresa: |
999999999, Nový Jičín, Masarykovo nám., 28 |
|
Ing. Jan Vašut
|
Neaktivní
od 12.10.1994
|
člen představenstva |
27.10.1993 |
Adresa: |
8503648, Studénka, Lidická, 793 |
|
Miroslav Remeš
|
Neaktivní
od 12.10.1994
|
člen představenstva |
27.10.1993 |
Adresa: |
8208735, Jeseník nad Odrou 24 |
|
Ing. Vladimír Matulík
|
Neaktivní
od 12.10.1994
|
člen představenstva |
27.10.1993 |
Adresa: |
8385572, Nový Jičín, Bezručova, 66 |
|
Karel Kopecký
|
Neaktivní
od 12.10.1994
|
člen představenstva |
27.10.1993 |
Adresa: |
8209600, Jeseník nad Odrou 111 |
|
Jiří Chrástek
|
Neaktivní
od 12.10.1994
|
člen představenstva |
27.10.1993 |
Adresa: |
8209758, Jeseník nad Odrou 126 |
|
Antonín David
|
Neaktivní
od 29.01.1996
|
člen představenstva |
27.10.1993 |
|
Ing. Leopold Machýček
|
Neaktivní
od 29.01.1996
|
člen představenstva |
27.10.1993 |
Adresa: |
8209472, Jeseník nad Odrou 98 |
|
Zdeněk Volný
|
Neaktivní
od 12.10.1994
|
člen představenstva |
27.10.1993 |
Adresa: |
74101, 8394563, Nový Jičín, Nový Jičín, Nový Jičín, Fibichovo nám., 1404, 22, Fibichovo nám. 1404/22, 74101 Nový Jičín |
|
Miroslav Křenovský
|
Neaktivní
od 12.10.1994
|
člen představenstva |
27.10.1993 |
Adresa: |
74233, 8210799, Nový Jičín, Jeseník nad Odrou, Jeseník nad Odrou, 230, č.p. 230, 74233 Jeseník nad Odrou |
|
Ing. Jan Petřík
|
Neaktivní
od 12.10.1994
|
člen představenstva |
27.10.1993 |
Adresa: |
75301, 11280701, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Sklený kopec, 1566, Sklený kopec 1566, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Bohuslav Šťastný
|
Neaktivní
od 12.10.1994
|
člen představenstva |
27.10.1993 |
Adresa: |
74235, 8476217, Nový Jičín, Vražné, Vražné, 197, č.p. 197, 74235 Vražné |
|
Stanislav Horut
|
Neaktivní
od 12.10.1994
|
člen představenstva |
27.10.1993 |
Adresa: |
74101, 8169578, Nový Jičín, Bernartice nad Odrou, Bernartice nad Odrou, 48, č.p. 48, 74101 Bernartice nad Odrou |
|
Rudolf Malcher
|
Neaktivní
od 12.10.1994
|
člen představenstva |
27.10.1993 |
Adresa: |
Blahutovice 99, Blahutovice 99, Česká republika |
|
Ing. Zdeněk Horák
|
Neaktivní
od 12.10.1994
|
člen představenstva |
27.10.1993 |
Adresa: |
69186, 10042172, Břeclav, Perná, Perná, 7, č.p. 7, 69186 Perná |
|
Marie Frenštácká
|
Neaktivní
od 12.10.1994
|
člen představenstva |
27.10.1993 |
Adresa: |
74233, 8209359, Nový Jičín, Jeseník nad Odrou, Jeseník nad Odrou, 86, č.p. 86, 74233 Jeseník nad Odrou |
|
Vladislav Kubját
|
Neaktivní
od 12.10.1994
|
člen představenstva |
27.10.1993 |
Adresa: |
74233, 8209391, Nový Jičín, Jeseník nad Odrou, Jeseník nad Odrou, 90, č.p. 90, 74233 Jeseník nad Odrou |
|
Josef Hostaša
|
Neaktivní
od 12.10.1994
|
člen představenstva |
27.10.1993 |
Adresa: |
28, Nový Jičín, Masarykovo nám., Masarykovo nám. 28, Nový Jičín, Česká republika |
|
Ing. Jan Vašut
|
Neaktivní
od 12.10.1994
|
člen představenstva |
27.10.1993 |
Adresa: |
74213, 8503648, Nový Jičín, Studénka, Studénka, Lidická, 793, Lidická 793, 74213 Studénka |
|
Miroslav Remeš
|
Neaktivní
od 12.10.1994
|
člen představenstva |
27.10.1993 |
Adresa: |
74233, 8208735, Nový Jičín, Jeseník nad Odrou, Jeseník nad Odrou, 24, č.p. 24, 74233 Jeseník nad Odrou |
|
Ing. VLADIMÍR MATULÍK
|
Neaktivní
od 12.10.1994
|
člen představenstva |
27.10.1993 |
Adresa: |
74101, 8385572, Nový Jičín, Nový Jičín, Nový Jičín, Bezručova, 442, 66, Bezručova 442/66, 74101 Nový Jičín |
|
Karel Kopecký
|
Neaktivní
od 12.10.1994
|
člen představenstva |
27.10.1993 |
Adresa: |
74233, 8209600, Nový Jičín, Jeseník nad Odrou, Jeseník nad Odrou, 111, č.p. 111, 74233 Jeseník nad Odrou |
|
Jiří Chrástek
|
Neaktivní
od 12.10.1994
|
člen představenstva |
27.10.1993 |
Adresa: |
74233, 8209758, Nový Jičín, Jeseník nad Odrou, Jeseník nad Odrou, 126, č.p. 126, 74233 Jeseník nad Odrou |
|
Antonín David
|
Neaktivní
od 29.01.1996
|
člen představenstva |
27.10.1993 |
Adresa: |
Hůrka 41, Hůrka 41, Česká republika |
|
Ing. Leopold Machýček
|
Neaktivní
od 29.01.1996
|
člen představenstva |
27.10.1993 |
Adresa: |
74233, 8209472, Nový Jičín, Jeseník nad Odrou, Jeseník nad Odrou, 98, č.p. 98, 74233 Jeseník nad Odrou |
|
Ing. Miroslav Maloušek
|
Neaktivní
od 12.10.1994
|
předseda |
10.04.1991 |
Adresa: |
8250995, Nový Jičín, Loučka, 203 |
|
Ing. MIROSLAV MALOUŠEK
|
Neaktivní
od 12.10.1994
|
předseda |
10.04.1991 |
Adresa: |
74101, 8250995, Nový Jičín, Nový Jičín, Loučka, Mlýnská, 203, Mlýnská 203, Loučka, 74101 Nový Jičín |
|
Oldřich Románek
|
Neaktivní
od 16.11.1989
|
člen |
19.08.1988 |
Adresa: |
100, Jeseník n/O č. 179 |
|
Oldřich Románek
|
Neaktivní
od 16.11.1989
|
člen |
19.08.1988 |
Adresa: |
Jeseník n/O č. 179, Jeseník n/O č. 179, Česká republika |
|
ing. Jan Šustek
|
Neaktivní
od 10.04.1991
|
předseda |
24.02.1988 |
Adresa: |
8295344, Spálov 295 |
|
Ing. Jan Šustek
|
Neaktivní
od 10.04.1991
|
předseda |
24.02.1988 |
Adresa: |
74237, 8295344, Nový Jičín, Spálov, Spálov, 295, č.p. 295, 74237 Spálov |
|
Ludmila Pešáková
|
Neaktivní
od 16.11.1989
|
člen |
15.05.1986 |
Adresa: |
100, Polouvsí č. 1 |
|
Bohuslav Šťastný
|
Neaktivní
od 16.11.1989
|
člen |
15.05.1986 |
|
Vlasta Jančálková
|
Neaktivní
od 16.11.1989
|
člen |
15.05.1986 |
Adresa: |
100, Blahutovice č. 2 |
|
Stanislav Horut
|
Neaktivní
od 16.11.1989
|
člen |
15.05.1986 |
Adresa: |
100, Bernartice n/O č. 48 |
|
Ludmila Pešáková
|
Neaktivní
od 16.11.1989
|
člen |
15.05.1986 |
Adresa: |
Polouvsí č. 1, Polouvsí č. 1, Česká republika |
|
Bohuslav Šťastný
|
Neaktivní
od 16.11.1989
|
člen |
15.05.1986 |
Adresa: |
74235, 8474940, Nový Jičín, Vražné, Vražné, 6, č.p. 6, 74235 Vražné |
|
Vlasta Jančálková
|
Neaktivní
od 16.11.1989
|
člen |
15.05.1986 |
Adresa: |
Blahutovice č. 2, Blahutovice č. 2, Česká republika |
|
Stanislav Horut
|
Neaktivní
od 16.11.1989
|
člen |
15.05.1986 |
Adresa: |
Bernartice n/O č. 48, Bernartice n/O č. 48, Česká republika |
|
Ing. Jarmila Novosadová
|
Neaktivní
od 16.11.1989
|
člen |
14.01.1982 |
Adresa: |
100, Jeseník n/O č. 10 |
|
Ing. Jarmila Novosadová
|
Neaktivní
od 16.11.1989
|
člen |
14.01.1982 |
Adresa: |
Jeseník n/O č. 10, Jeseník n/O č. 10, Česká republika |
|
Ing. Jarmila Kurovcová
|
Neaktivní
od 14.01.1982
|
člen |
12.10.1981 |
Adresa: |
100, Jeseník n/O č. 10 |
|
Antonie Papáková
|
Neaktivní
od 15.05.1986
|
člen |
12.10.1981 |
Adresa: |
100, Nový Jičín, Bernartice n/O č. 51 |
|
Karla Cábová
|
Neaktivní
od 15.05.1986
|
člen |
12.10.1981 |
Adresa: |
100, Jeseník n/O, Polouvní č. 6 |
|
Vlasta Kubicová
|
Neaktivní
od 15.05.1986
|
člen |
12.10.1981 |
Adresa: |
100, Jeseník n/O, Blahutovice č. 1 |
|
Antonín David
|
Neaktivní
od 16.11.1989
|
člen |
12.10.1981 |
Adresa: |
100, Jeseník n/O, Hůrka č. 41 |
|
Ladislav Horák
|
Neaktivní
od 16.11.1989
|
člen |
12.10.1981 |
Adresa: |
100, Odry, Vražné č. 168 |
|
Ing. Miroslav Maloušek
|
Neaktivní
od 16.11.1989
|
člen |
12.10.1981 |
Adresa: |
100, Nový Jičín, Bernartice n/O č. 84 |
|
Danuše Váňová
|
Neaktivní
od 16.11.1989
|
člen |
12.10.1981 |
Adresa: |
100, Nový Jičín, Bernartice n/O č. 131 |
|
Ing. Josef Susík
|
Neaktivní
od 12.10.1994
|
místopředseda |
12.10.1981 |
Adresa: |
100, Jeseník n/O č. 20 |
|
Ing. Jarmila Kurovcová
|
Neaktivní
od 14.01.1982
|
člen |
12.10.1981 |
Adresa: |
Jeseník n/O č. 10, Jeseník n/O č. 10, Česká republika |
|
Antonie Papáková
|
Neaktivní
od 15.05.1986
|
člen |
12.10.1981 |
Adresa: |
Nový Jičín, Bernartice n/O č. 51, Bernartice n/O č. 51, Nový Jičín, Česká republika |
|
Karla Cábová
|
Neaktivní
od 15.05.1986
|
člen |
12.10.1981 |
Adresa: |
Jeseník n/O, Polouvní č. 6, Polouvní č. 6, Jeseník n/O, Česká republika |
|
Vlasta Kubicová
|
Neaktivní
od 15.05.1986
|
člen |
12.10.1981 |
Adresa: |
74101, 8174768, Nový Jičín, Jeseník nad Odrou, Blahutovice, 1, Blahutovice 1, 74101 Jeseník nad Odrou |
|
ANTONÍN DAVID
|
Neaktivní
od 16.11.1989
|
člen |
12.10.1981 |
Adresa: |
74101, 8201145, Nový Jičín, Jeseník nad Odrou, Hůrka, 41, Hůrka 41, 74101 Jeseník nad Odrou |
|
Ladislav Horák
|
Neaktivní
od 16.11.1989
|
člen |
12.10.1981 |
Adresa: |
74235, 8475920, Nový Jičín, Vražné, Vražné, 168, č.p. 168, 74235 Vražné |
|
Ing. Miroslav Maloušek
|
Neaktivní
od 16.11.1989
|
člen |
12.10.1981 |
Adresa: |
Nový Jičín, Bernartice n/O č. 84, Bernartice n/O č. 84, Nový Jičín, Česká republika |
|
Danuše Váňová
|
Neaktivní
od 16.11.1989
|
člen |
12.10.1981 |
Adresa: |
Nový Jičín, Bernartice n/O č. 131, Bernartice n/O č. 131, Nový Jičín, Česká republika |
|
Ing. Josef Susík
|
Neaktivní
od 12.10.1994
|
místopředseda |
12.10.1981 |
Adresa: |
Jeseník n/O č. 20, Jeseník n/O č. 20, Česká republika |
|
Rudolf Dresler
|
Neaktivní
od 12.10.1981
|
člen |
06.10.1977 |
Adresa: |
100, Bernartice n/O č. 205 |
|
Rudolf Dresler
|
Neaktivní
od 12.10.1981
|
člen |
06.10.1977 |
Adresa: |
Bernartice n/O č. 205, Bernartice n/O č. 205, Česká republika |
|
Ing. Ladislav Glogar
|
Neaktivní
od 06.10.1977
|
místopředseda |
09.12.1976 |
Adresa: |
100, Bernartice n/O č. 30 |
|
Zdeněk Pospíšilík
|
Neaktivní
od 12.10.1981
|
člen |
09.12.1976 |
Adresa: |
100, Bernartice n/O č. 33 |
|
Irena Klosová
|
Neaktivní
od 12.10.1981
|
člen |
09.12.1976 |
Adresa: |
100, Bernartice č. 15 |
|
Jaroslav Cáb
|
Neaktivní
od 12.10.1981
|
člen |
09.12.1976 |
Adresa: |
100, Polouvsí č. 12 |
|
Ing. Ladislav Glogar
|
Neaktivní
od 06.10.1977
|
místopředseda |
09.12.1976 |
Adresa: |
Bernartice n/O č. 30, Bernartice n/O č. 30, Česká republika |
|
Zdeněk Pospíšilík
|
Neaktivní
od 12.10.1981
|
člen |
09.12.1976 |
Adresa: |
Bernartice n/O č. 33, Bernartice n/O č. 33, Česká republika |
|
Irena Klosová
|
Neaktivní
od 12.10.1981
|
člen |
09.12.1976 |
Adresa: |
Bernartice č. 15, Bernartice č. 15, Česká republika |
|
Jaroslav Cáb
|
Neaktivní
od 12.10.1981
|
člen |
09.12.1976 |
Adresa: |
Polouvsí č. 12, Polouvsí č. 12, Česká republika |
|
Cecilie Trnčáková
|
Neaktivní
od 09.12.1976
|
člen |
09.10.1974 |
Adresa: |
100, Nový Jičín, Polouvsí č. 54 |
|
Pavel Tydlačka
|
Neaktivní
od 09.12.1976
|
člen |
09.10.1974 |
Adresa: |
100, Polouvsí č. 8 |
|
Jaroslav Staněk
|
Neaktivní
od 12.10.1981
|
člen |
09.10.1974 |
Adresa: |
100, Nový Jičín, Hůrka č. 2 |
|
Ladislav Cvikl
|
Neaktivní
od 12.10.1981
|
člen |
09.10.1974 |
Adresa: |
100, Blahutovice č. 42 |
|
Bedřich Matyska
|
Neaktivní
od 24.02.1988
|
člen |
09.10.1974 |
Adresa: |
100, Blahutovice č. 35 |
|
Marie Horáčková
|
Neaktivní
od 16.11.1989
|
člen |
09.10.1974 |
Adresa: |
100, Jeseník n/O č. 307 |
|
Cecilie Trnčáková
|
Neaktivní
od 09.12.1976
|
člen |
09.10.1974 |
Adresa: |
Nový Jičín, Polouvsí č. 54, Polouvsí č. 54, okres: Nový Jičín, Česká republika |
|
Pavel Tydlačka
|
Neaktivní
od 09.12.1976
|
člen |
09.10.1974 |
Adresa: |
Polouvsí č. 8, Polouvsí č. 8, Česká republika |
|
Jaroslav Staněk
|
Neaktivní
od 12.10.1981
|
člen |
09.10.1974 |
Adresa: |
Nový Jičín, Hůrka č. 2, Hůrka č. 2, okres: Nový Jičín, Česká republika |
|
Ladislav Cvikl
|
Neaktivní
od 12.10.1981
|
člen |
09.10.1974 |
Adresa: |
Blahutovice č. 42, Blahutovice č. 42, Česká republika |
|
Bedřich Matyska
|
Neaktivní
od 24.02.1988
|
člen |
09.10.1974 |
Adresa: |
Blahutovice č. 35, Blahutovice č. 35, Česká republika |
|
Marie Horáčková
|
Neaktivní
od 16.11.1989
|
člen |
09.10.1974 |
Adresa: |
Jeseník n/O č. 307, Jeseník n/O č. 307, Česká republika |
|
Jaroslav Adamec
|
Neaktivní
od 16.07.1973
|
člen představenstva |
16.07.1973 |
|
Josef Bučinský
|
Neaktivní
od 16.07.1973
|
člen představenstva |
16.07.1973 |
|
František Dorazil
|
Neaktivní
od 16.07.1973
|
člen představenstva |
16.07.1973 |
|
Václav Horáček
|
Neaktivní
od 16.07.1973
|
člen představenstva |
16.07.1973 |
|
Josef Heryán
|
Neaktivní
od 16.07.1973
|
člen představenstva |
16.07.1973 |
|
Eleonora Honková
|
Neaktivní
od 16.07.1973
|
člen představenstva |
16.07.1973 |
|
Vlastimil Kurovec
|
Neaktivní
od 09.12.1976
|
člen představenstva |
16.07.1973 |
|
Marie Jáchová
|
Neaktivní
od 16.07.1973
|
člen představenstva |
16.07.1973 |
|
Anna Kostruchová
|
Neaktivní
od 16.07.1973
|
člen představenstva |
16.07.1973 |
|
Marie Novotná
|
Neaktivní
od 16.07.1973
|
člen představenstva |
16.07.1973 |
|
Josef Susík
|
Neaktivní
od 16.07.1973
|
člen představenstva |
16.07.1973 |
|
František Pavlík
|
Neaktivní
od 16.07.1973
|
člen představenstva |
16.07.1973 |
|
Josef Bajer
|
Neaktivní
od 09.10.1974
|
člen představenstva |
16.07.1973 |
|
Josef Ondryhal
|
Neaktivní
od 09.10.1974
|
člen představenstva |
16.07.1973 |
|
Jaroslav Zázvorka
|
Neaktivní
od 09.10.1974
|
člen |
16.07.1973 |
Adresa: |
100, Jeseník n/O č. 10 |
|
Arnošt Marek
|
Neaktivní
od 09.10.1974
|
člen |
16.07.1973 |
Adresa: |
8363145, Vražné č. 90 |
|
Miroslav Remeš
|
Neaktivní
od 09.10.1974
|
člen |
16.07.1973 |
Adresa: |
100, Jeseník n/O č. 141 |
|
Antonín Štrbáček
|
Neaktivní
od 09.10.1974
|
člen |
16.07.1973 |
Adresa: |
8363234, Vražné č. 99 |
|
Anna Jochcová
|
Neaktivní
od 09.12.1976
|
člen |
16.07.1973 |
Adresa: |
8362912, Vražné č.67 |
|
Josefka Matysková
|
Neaktivní
od 12.10.1981
|
místopředseda |
16.07.1973 |
|
Anna Janáčková
|
Neaktivní
od 12.10.1981
|
člen |
16.07.1973 |
Adresa: |
100, Jeseník n/O č. 82 |
|
Josef Šnajdr
|
Neaktivní
od 12.10.1981
|
člen |
16.07.1973 |
Adresa: |
8362670, Vražné č. 205 |
|
Josef Křenek
|
Neaktivní
od 15.05.1986
|
člen |
16.07.1973 |
|
Oldřich Románek
|
Neaktivní
od 24.02.1988
|
předseda |
16.07.1973 |
Adresa: |
100, Jeseník n/O č. 179 |
|
Ladislav Ondruch
|
Neaktivní
od 16.11.1989
|
člen |
16.07.1973 |
Adresa: |
8363269, Vražné č. 102 |
|
Josef Spáčil
|
Neaktivní
od 16.11.1989
|
člen |
16.07.1973 |
Adresa: |
8475261, Vražné č. 38 |
|
Jaroslav Adamec
|
Neaktivní
od 16.07.1973
|
člen představenstva |
16.07.1973 |
Adresa: |
Jeseník n/O, Jeseník n/O, Česká republika |
|
Josef Bučinský
|
Neaktivní
od 16.07.1973
|
člen představenstva |
16.07.1973 |
Adresa: |
Jeseník n/O, Jeseník n/O, Česká republika |
|
František Dorazil
|
Neaktivní
od 16.07.1973
|
člen představenstva |
16.07.1973 |
Adresa: |
Hůrka, Hůrka, Česká republika |
|
Václav Horáček
|
Neaktivní
od 16.07.1973
|
člen představenstva |
16.07.1973 |
Adresa: |
Jeseník n/O, Jeseník n/O, Česká republika |
|
Josef Heryán
|
Neaktivní
od 16.07.1973
|
člen představenstva |
16.07.1973 |
Adresa: |
Jeseník n/O, Jeseník n/O, Česká republika |
|
Eleonora Honková
|
Neaktivní
od 16.07.1973
|
člen představenstva |
16.07.1973 |
Adresa: |
Jeseník n/O, Jeseník n/O, Česká republika |
|
Vlastimil Kurovec
|
Neaktivní
od 09.12.1976
|
člen představenstva |
16.07.1973 |
Adresa: |
Jeseník n/O, Jeseník n/O, Česká republika |
|
Marie Jáchová
|
Neaktivní
od 16.07.1973
|
člen představenstva |
16.07.1973 |
Adresa: |
Hůrka, Hůrka, Česká republika |
|
Anna Kostruchová
|
Neaktivní
od 16.07.1973
|
člen představenstva |
16.07.1973 |
Adresa: |
Jeseník n/O, Jeseník n/O, Česká republika |
|
Marie Novotná
|
Neaktivní
od 16.07.1973
|
člen představenstva |
16.07.1973 |
Adresa: |
Jeseník n/O, Jeseník n/O, Česká republika |
|
Josef Susík
|
Neaktivní
od 16.07.1973
|
člen představenstva |
16.07.1973 |
Adresa: |
Jeseník n/O, Jeseník n/O, Česká republika |
|
František Pavlík
|
Neaktivní
od 16.07.1973
|
člen představenstva |
16.07.1973 |
Adresa: |
Hůrka, Hůrka, Česká republika |
|
Josef Bajer
|
Neaktivní
od 09.10.1974
|
člen představenstva |
16.07.1973 |
Adresa: |
Hůrka, Hůrka, Česká republika |
|
Josef Ondryhal
|
Neaktivní
od 09.10.1974
|
člen představenstva |
16.07.1973 |
Adresa: |
Jeseník n/O, Jeseník n/O, Česká republika |
|
Jaroslav Zázvorka
|
Neaktivní
od 09.10.1974
|
člen |
16.07.1973 |
Adresa: |
Jeseník n/O č. 10, Jeseník n/O č. 10, Česká republika |
|
Arnošt Marek
|
Neaktivní
od 09.10.1974
|
člen |
16.07.1973 |
Adresa: |
74235, 8363145, Nový Jičín, Vražné, Hynčice, 90, Hynčice 90, 74235 Vražné |
|
Miroslav Remeš
|
Neaktivní
od 09.10.1974
|
člen |
16.07.1973 |
Adresa: |
Jeseník n/O č. 141, Jeseník n/O č. 141, Česká republika |
|
Antonín Štrbáček
|
Neaktivní
od 09.10.1974
|
člen |
16.07.1973 |
Adresa: |
74235, 8363234, Nový Jičín, Vražné, Hynčice, 99, Hynčice 99, 74235 Vražné |
|
Anna Jochcová
|
Neaktivní
od 09.12.1976
|
člen |
16.07.1973 |
Adresa: |
74235, 8362912, Nový Jičín, Vražné, Hynčice, 67, Hynčice 67, 74235 Vražné |
|
Josefka Matysková
|
Neaktivní
od 12.10.1981
|
místopředseda |
16.07.1973 |
Adresa: |
Jeseník n/O, Jeseník n/O, Česká republika |
|
Anna Janáčková
|
Neaktivní
od 12.10.1981
|
člen |
16.07.1973 |
Adresa: |
Jeseník n/O č. 82, Jeseník n/O č. 82, Česká republika |
|
Josef Šnajdr
|
Neaktivní
od 12.10.1981
|
člen |
16.07.1973 |
Adresa: |
74235, 8362670, Nový Jičín, Vražné, Emauzy, 205, Emauzy 205, 74235 Vražné |
|
Josef Křenek
|
Neaktivní
od 15.05.1986
|
člen |
16.07.1973 |
Adresa: |
74235, 8474940, Nový Jičín, Vražné, Vražné, 6, č.p. 6, 74235 Vražné |
|
Oldřich Románek
|
Neaktivní
od 24.02.1988
|
předseda |
16.07.1973 |
Adresa: |
Jeseník n/O č. 179, Jeseník n/O č. 179, Česká republika |
|
Ladislav Ondruch
|
Neaktivní
od 16.11.1989
|
člen |
16.07.1973 |
Adresa: |
74235, 8363269, Nový Jičín, Vražné, Hynčice, 102, Hynčice 102, 74235 Vražné |
|
Josef Spáčil
|
Neaktivní
od 16.11.1989
|
člen |
16.07.1973 |
Adresa: |
74235, 8475261, Nový Jičín, Vražné, Vražné, č.p. 38, 74235 Vražné |
|