Andrew Philip Riby
|
Neaktivní
od 01.03.2005
|
Předseda představenstva |
21.09.2004 |
Adresa: |
10 Cottage Mews, Beverly, Hu, 17 9HD, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, pobyt v ČR: Skalní 82, Proboštov - Přítkov, PSČ 417 12 |
|
Andrew Philip Riby
|
Neaktivní
od 01.03.2005
|
Předseda představenstva |
21.09.2004 |
Adresa: |
41712, 26170949, Teplice, Proboštov, Přítkov, Skalní, 82, Skalní 82, Přítkov, 41712 Proboštov |
|
Andrew Philip Riby, nar. 8.2.1955
|
Neaktivní
od 21.09.2004
|
Předseda představenstva |
31.12.2003 |
Adresa: |
trvale bytem: 10 Cottage Mews, Beverley, Hu, 17 9HD, Spojené království Velké Británie a Severního Irska ; pobyt v ČR: Skalní 82, Proboštov - Přítkov, PSČ 417 12 |
|
Mgr. Marek Tapšík
|
Neaktivní
od 01.03.2005
|
Člen představenstva |
31.12.2003 |
Adresa: |
41801, 999999999, Bílina, Kyselská, 26 |
|
Andrew Philip Riby, nar. 8.2.1955
|
Neaktivní
od 21.09.2004
|
Předseda představenstva |
31.12.2003 |
Adresa: |
41712, 26170949, Teplice, Proboštov, Přítkov, Skalní, 82, Skalní 82, Přítkov, 41712 Proboštov |
|
Mgr. Marek Tapšík
|
Neaktivní
od 01.03.2005
|
Člen představenstva |
31.12.2003 |
Adresa: |
26, Bílina, Kyselská, 41801, Kyselská 26, 41801 Bílina, Česká republika |
|
Andrew Philip Riby, nar. 8.2.1955
|
Neaktivní
od 31.12.2003
|
Předseda představenstva |
23.10.2003 |
Adresa: |
trvale bytem: 10 Cottage Mews, Beverley, Hu, 17 9HD, Spojené království Velké Británie a Severního Irska pobyt v ČR: Hotel Prince de Ligne, Zámecké nám., Teplice |
|
Mgr. Marek Tapšík
|
Neaktivní
od 31.12.2003
|
Člen představenstva |
23.10.2003 |
Adresa: |
41801, 23796103, Bílina, Bezejmenná, 329/3 |
|
Mgr. Marek Tapšík
|
Neaktivní
od 31.12.2003
|
Člen představenstva |
23.10.2003 |
Adresa: |
41801, 23796103, Teplice, Bílina, Pražské Předměstí, Bezejmenná, 329, 3, Bezejmenná 329/3, Pražské Předměstí, 41801 Bílina |
|
George Hladík
|
Neaktivní
od 23.10.2003
|
Člen představenstva |
18.06.2002 |
Adresa: |
trvalé bydliště: 770 Anderson ave 1711, Cliffside park NJ 07010, Spojené státy americké trvalý pobyt v ČR: Synkovská 7/1291, Praha 6 |
|
George Hladík
|
Neaktivní
od 23.10.2003
|
Člen představenstva |
18.06.2002 |
Adresa: |
16000, 22200061, Praha, Dejvice, Synkovská, 1291, 7, Synkovská 1291/7, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
RNDr. Miluše Pojerová
|
Neaktivní
od 01.03.2005
|
Člen představenstva |
28.07.2000 |
Adresa: |
41501, 999999999, Teplice, Duchcovská, 43 |
|
RNDr. Miluše Pojerová
|
Neaktivní
od 01.03.2005
|
Člen představenstva |
28.07.2000 |
Adresa: |
43, Teplice, Duchcovská, 41501, Duchcovská 43, 41501 Teplice, Česká republika |
|
Andrew Philip Riby, nar. 8.2.1955
|
Neaktivní
od 23.10.2003
|
Člen představenstva |
27.03.2000 |
Adresa: |
trvale bytem: 10 Cottage Mews, Beverley, Hu, 17 9HD, Spojené království Velké Británie a Severního Irska pobyt v ČR: Hotel Prince de Ligne, Zámecké nám., Teplice |
|
Ing. Petr Horák
|
Neaktivní
od 28.07.2000
|
Člen představenstva |
17.08.1998 |
Adresa: |
12091855, Jablonec nad Nisou, Stavební, 21 |
|
Ing. Petr Horák
|
Neaktivní
od 28.07.2000
|
Člen představenstva |
17.08.1998 |
Adresa: |
46606, 12091855, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Vrkoslavice, Stavební, 4535, 21, Stavební 4535/21, Vrkoslavice, 46606 Jablonec nad Nisou |
|
John Jaroslav Vondracek, nar. 9.6.1951
|
Neaktivní
od 27.03.2000
|
Zástupce předsedy představenstva |
26.03.1998 |
Adresa: |
25262, 12754129, Horoměřice, Za dvorem, 525 |
|
George Hladík
|
Neaktivní
od 18.06.2002
|
Člen představenstva |
26.03.1998 |
Adresa: |
trvalé bydliště: 770 Anderson ave 1711, Cliffside park NJ 07010, Spojené státy americké trvalý pobyt v ČR: Synkovská 7/1291, Praha 6 |
|
Freddy Charles Jose Brehain, nar. 25.10.1937
|
Neaktivní
od 18.06.2002
|
Předseda představenstva |
26.03.1998 |
Adresa: |
trvalé bydliště: 27/3 rue Frans Landrian, 1970 Wezembeek - Opem, Belgické království dlouhodobý pobyt v ČR: Hotel Prince de Ligne, Zámecké nám. Teplice |
|
Herbert Rücker
|
Neaktivní
od 18.06.2002
|
Člen představenstva |
26.03.1998 |
Adresa: |
trvale bytem Woluwe St. Pierre, Avenue Capitaine Piret 39, Bruxelles, Belgické království dlouhodobý pobyt v ČR: Hotel Prince de Ligne, Zámecké nám., Teplice |
|
Pierre Louis Duchene, dat. nar. 29.11.1947
|
Neaktivní
od 23.10.2003
|
Člen představenstva |
26.03.1998 |
Adresa: |
trvalé bydliště: 178 AV Franklin, Roosevelt, 1050 Bruxelles, Belgické království dlouhodobý pobyt v ČR: Hotel Prince de Ligne, Zámecké nám., Teplice |
|
John Jaroslav Vondracek, nar. 9.6.1951
|
Neaktivní
od 27.03.2000
|
Zástupce předsedy představenstva |
26.03.1998 |
Adresa: |
25262, 12754129, Praha-západ, Horoměřice, Horoměřice, Za Dvorem, 525, Za Dvorem 525, 25262 Horoměřice |
|
George Hladík
|
Neaktivní
od 18.06.2002
|
Člen představenstva |
26.03.1998 |
Adresa: |
16000, 22200061, Praha, Dejvice, Synkovská, 1291, 7, Synkovská 1291/7, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Freddy Charles Jose Brehain
|
Neaktivní
od 26.03.1998
|
Předseda představenstva |
26.05.1995 |
Adresa: |
22200061, Praha 6, Praha 6, Synkovská, 7/1291 |
|
Pierre Louis Duchene
|
Neaktivní
od 26.03.1998
|
Člen představenstva |
26.05.1995 |
Adresa: |
20270933, Teplice, Americká, 2302/24 |
|
Freddy Charles Jose Brehain
|
Neaktivní
od 26.03.1998
|
Předseda představenstva |
26.05.1995 |
Adresa: |
16000, 22200061, Praha, Dejvice, Synkovská, 1291, 7, Synkovská 1291/7, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Pierre Louis Duchene
|
Neaktivní
od 26.03.1998
|
Člen představenstva |
26.05.1995 |
Adresa: |
41501, 20270933, Teplice, Teplice, Teplice, Americká, 2302, 24, Americká 2302/24, 41501 Teplice |
|
JUDr. Jaroslav Polanský
|
Neaktivní
od 26.05.1995
|
Předseda představenstva |
19.04.1993 |
Adresa: |
21766274, Praha 3, Praha 3, Hradecká, 22 |
|
Freddy Charles Jose Brehain
|
Neaktivní
od 26.05.1995
|
Člen představenstva |
19.04.1993 |
Adresa: |
22200061, Praha 6, Synkovská, 7/1291 |
|
Ing. Josef Makalouš
|
Neaktivní
od 26.03.1998
|
Zástupce předsedy představenstva |
19.04.1993 |
Adresa: |
20263163, Teplice, Teplice, Dubská, 1535 |
|
George Hladík
|
Neaktivní
od 26.03.1998
|
Člen představenstva |
19.04.1993 |
Adresa: |
22200061, Praha 6, Synkovská, 7/1291 |
|
JUDr. Jaroslav Polanský
|
Neaktivní
od 26.05.1995
|
Předseda představenstva |
19.04.1993 |
Adresa: |
13000, 21766274, Praha, Vinohrady, Hradecká, 2339, 22, Hradecká 2339/22, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Freddy Charles Jose Brehain
|
Neaktivní
od 26.05.1995
|
Člen představenstva |
19.04.1993 |
Adresa: |
16000, 22200061, Praha, Dejvice, Synkovská, 1291, 7, Synkovská 1291/7, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Josef Makalouš
|
Neaktivní
od 26.03.1998
|
Zástupce předsedy představenstva |
19.04.1993 |
Adresa: |
41501, 20263163, Teplice, Teplice, Teplice, Dubská, 1535, Dubská 1535, 41501 Teplice |
|
George Hladík
|
Neaktivní
od 26.03.1998
|
Člen představenstva |
19.04.1993 |
Adresa: |
16000, 22200061, Praha, Dejvice, Synkovská, 1291, 7, Synkovská 1291/7, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
JUDr. Ludmila Neustupná
|
Neaktivní
od 19.04.1993
|
Člen představenstva |
18.09.1992 |
Adresa: |
22294287, Praha 7, Čechova, 25 |
|
JUDr. Petr Nipl
|
Neaktivní
od 19.04.1993
|
Člen představenstva |
18.09.1992 |
Adresa: |
21842744, Praha 4, Ledvinova, 1718 |
|
Ing. Josef Makalouš
|
Neaktivní
od 19.04.1993
|
Člen představenstva |
18.09.1992 |
Adresa: |
20263163, Teplice, Dubská, 1535 |
|
JUDr. Jaroslav Polanský
|
Neaktivní
od 19.04.1993
|
Člen představenstva |
18.09.1992 |
Adresa: |
21766274, Praha 3, Hradecká, 22 |
|
Ing. Josef Makalouš
|
Neaktivní
od 19.04.1993
|
Člen představenstva |
18.09.1992 |
Adresa: |
41501, 20263163, Teplice, Teplice, Teplice, Dubská, 1535, Dubská 1535, 41501 Teplice |
|
JUDr. Jaroslav Polanský
|
Neaktivní
od 19.04.1993
|
Člen představenstva |
18.09.1992 |
Adresa: |
13000, 21766274, Praha, Vinohrady, Hradecká, 2339, 22, Hradecká 2339/22, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
JUDr. Ludmila Neustupná
|
Neaktivní
od 19.04.1993
|
Člen představenstva |
18.09.1992 |
Adresa: |
17000, 22294287, Praha, Bubeneč, Čechova, 300, 25, Čechova 300/25, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
JUDr. Petr Nipl
|
Neaktivní
od 19.04.1993
|
Člen představenstva |
18.09.1992 |
Adresa: |
14900, 21842744, Praha, Chodov, Ledvinova, 1718, 20, Ledvinova 1718/20, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Petr Stokláska
|
Neaktivní
od 18.09.1992
|
Člen představenstva |
13.05.1992 |
Adresa: |
1, Praha 6 - Dejvice, tř. SNP, 7/687 |
|
Robert Fritzen
|
Neaktivní
od 17.08.1998
|
Člen představenstva |
13.05.1992 |
Adresa: |
20270933, Teplice, Americká, 24 |
|
Ing. Petr Stokláska
|
Neaktivní
od 18.09.1992
|
Člen představenstva |
13.05.1992 |
Adresa: |
7/687, Praha 6 - Dejvice, tř. SNP, tř. SNP 7/687, Praha 6 - Dejvice, Česká republika |
|
Robert Fritzen
|
Neaktivní
od 17.08.1998
|
Člen představenstva |
13.05.1992 |
Adresa: |
41501, 20270933, Teplice, Teplice, Teplice, Americká, 2302, 24, Americká 2302/24, 41501 Teplice |
|
Ing. Vladimír Kozák
|
Neaktivní
od 13.05.1992
|
Místopředseda představenstva |
29.03.1991 |
Adresa: |
22252070, Praha 6, Praha 6, Makovského, 1225 |
|
Ing. Josef Makalouš
|
Neaktivní
od 18.09.1992
|
Předseda představ. a ředitel a.s. |
29.03.1991 |
Adresa: |
20263163, Teplice, Teplice, Dubská, 1535 |
|
ing. Vladimír Kozák
|
Neaktivní
od 13.05.1992
|
Místopředseda představenstva |
29.03.1991 |
Adresa: |
16300, 22252070, Praha, Řepy, Makovského, 1225, 19, Makovského 1225/19, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Ing. Josef Makalouš
|
Neaktivní
od 18.09.1992
|
Předseda představ. a ředitel a.s. |
29.03.1991 |
Adresa: |
41501, 20263163, Teplice, Teplice, Teplice, Dubská, 1535, Dubská 1535, 41501 Teplice |
|
Ing. Vladimír Kozák
|
Neaktivní
od 29.03.1991
|
|
27.03.1991 |
Adresa: |
22252070, Praha 6, Makovského, 1225 |
|
Ing. Josef Makalouš
|
Neaktivní
od 29.03.1991
|
|
27.03.1991 |
Adresa: |
20263163, Teplice, Dubská, 1535 |
|
JUDr. Jana Bartušková
|
Neaktivní
od 13.05.1992
|
|
27.03.1991 |
Adresa: |
22353453, Praha 8, Křižíkova, 113 |
|
Zdeněk Franta
|
Neaktivní
od 18.09.1992
|
|
27.03.1991 |
Adresa: |
3, Praha 4, Vokrojová, 3379 |
|
Ing. Irena Lukešová
|
Neaktivní
od 18.09.1992
|
|
27.03.1991 |
Adresa: |
3, Teplice, 25. února, 1292/32 |
|
ing. Vladimír Kozák
|
Neaktivní
od 29.03.1991
|
|
27.03.1991 |
Adresa: |
16300, 22252070, Praha, Řepy, Makovského, 1225, 19, Makovského 1225/19, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Ing. Josef Makalouš
|
Neaktivní
od 29.03.1991
|
|
27.03.1991 |
Adresa: |
41501, 20263163, Teplice, Teplice, Teplice, Dubská, 1535, Dubská 1535, 41501 Teplice |
|
JUDr. Jana Bartušková
|
Neaktivní
od 13.05.1992
|
|
27.03.1991 |
Adresa: |
18600, 22353453, Praha, Karlín, Křižíkova, 463, 113, Křižíkova 463/113, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
Zdeněk Franta
|
Neaktivní
od 18.09.1992
|
|
27.03.1991 |
Adresa: |
14300, 21940347, Praha, Modřany, Vokrojova, 3379, 2, Vokrojova 3379/2, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Ing. Irena Lukešová
|
Neaktivní
od 18.09.1992
|
|
27.03.1991 |
Adresa: |
1292/32, Teplice, 25. února, 25. února 1292/32, Teplice, Česká republika |
|