Ing. MONIKA JARÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.02.2015 |
Adresa: |
13000, 21780307, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Čajkovského, 1287, 2 |
|
Ing. MONIKA JARÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.02.2015 |
Adresa: |
13000, 21780307, Praha, Žižkov, Čajkovského, 1287, 2, Čajkovského 1287/2, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JUDr. PAVOL MIKLOVIČ
|
Neaktivní
od 01.01.2019
|
jednatel |
25.02.2015 |
Adresa: |
91101, Trenčín I, Partizánská, 6365/75 |
|
JUDr. PAVOL MIKLOVIČ
|
Neaktivní
od 01.01.2019
|
jednatel |
25.02.2015 |
Adresa: |
6365/75, Trenčín I, Partizánská, 91101, Partizánská 6365/75, 91101 Trenčín I, Slovensko |
|
JUDr. PAVOL MIKLOVIČ
|
Neaktivní
od 25.02.2015
|
jednatel |
16.03.2007 |
Adresa: |
91101, Trenčín I, Partizánská, 6365/75 |
|
Ing. Monika Jará
|
Neaktivní
od 25.02.2015
|
jednatel |
16.03.2007 |
Adresa: |
13000, 21780307, Praha 3, Čajkovského, 2 |
|
JUDr. PAVOL MIKLOVIČ
|
Neaktivní
od 25.02.2015
|
jednatel |
16.03.2007 |
Adresa: |
6365/75, Trenčín I, Partizánská, 91101, Partizánská 6365/75, 91101 Trenčín I, Slovensko |
|
Ing. MONIKA JARÁ
|
Neaktivní
od 25.02.2015
|
jednatel |
16.03.2007 |
Adresa: |
13000, 21780307, Praha, Žižkov, Čajkovského, 1287, 2, Čajkovského 1287/2, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Jan Štětina
|
Neaktivní
od 16.03.2007
|
jednatel |
21.09.1999 |
Adresa: |
25200, Praha-západ, Černošice II, Na ladech, 1598 |
|
Ing. Jan Štětina
|
Neaktivní
od 16.03.2007
|
jednatel |
21.09.1999 |
Adresa: |
25228, 6519989, Praha-západ, Černošice, Černošice, Na Ladech, 1598, Na Ladech 1598, 25228 Černošice |
|
Ing. Jan Štětina
|
Neaktivní
od 21.09.1999
|
jednatel |
15.06.1995 |
Adresa: |
22757376, Praha 6, K Trninám, 942/40 |
|
Ing. Jan Štětina
|
Neaktivní
od 21.09.1999
|
jednatel |
15.06.1995 |
Adresa: |
16300, 22757376, Praha, Řepy, K trninám, 942, 40, K trninám 942/40, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Jacob Albert Schaufeli
|
Neaktivní
od 15.06.1995
|
prezident společnosti |
14.11.1990 |
Adresa: |
1171 Badhoevedorp,JG Amsterdam, Kraayveld 55 |
|
Ing. Jan Štětina
|
Neaktivní
od 15.06.1995
|
výkonný ředitel společnosti |
14.11.1990 |
Adresa: |
14000, Praha 4 - Michle, V zápolí 1255 |
|
Jacob Albert Schaufeli
|
Neaktivní
od 15.06.1995
|
prezident společnosti |
14.11.1990 |
Adresa: |
1171 Badhoevedorp,JG Amsterdam, Kraayveld 55, Kraayveld 55, 1171 Badhoevedorp,JG Amsterdam, Česká republika |
|
Ing. Jan Štětina
|
Neaktivní
od 15.06.1995
|
výkonný ředitel společnosti |
14.11.1990 |
Adresa: |
14100, 21913323, Praha, Michle, V zápolí, 1255, 33, V zápolí 1255/33, Michle, 14100 Praha 4 |
|