Martin Hejl
|
Neaktivní
od 29.04.2014
|
jednatel |
28.09.2010 |
Adresa: |
51238, 15140831, Vítkovice, 89 |
|
Martin Hejl
|
Neaktivní
od 29.04.2014
|
jednatel |
28.09.2010 |
Adresa: |
51238, 15140831, Semily, Vítkovice, Vítkovice, 89, č.p. 89, 51238 Vítkovice |
|
Martin Hejl
|
Neaktivní
od 28.09.2010
|
jednatel |
30.04.2002 |
Adresa: |
15000, 25245627, Praha 5, Praha 5, Tomkova, 3166/3 |
|
Martin Hejl
|
Neaktivní
od 28.09.2010
|
jednatel |
30.04.2002 |
Adresa: |
15000, 25245627, Praha, Smíchov, Tomkova, 3166, 3, Tomkova 3166/3, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
ing. Věra Kladivová
|
Neaktivní
od 30.04.2002
|
jednatel |
14.07.1999 |
Adresa: |
16000, 22184350, Praha 6, Praha 6, Terronská, 985/51 |
|
Ing. VĚRA KLADIVOVÁ
|
Neaktivní
od 30.04.2002
|
jednatel |
14.07.1999 |
Adresa: |
16000, 22184350, Praha, Bubeneč, Terronská, 985, 51, Terronská 985/51, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Ing.Jaroslav Kladiva
|
Neaktivní
od 14.07.1999
|
|
10.11.1995 |
Adresa: |
22184350, Praha 6, Terronská, 985/51 |
|
Ing.Jaroslav Kladiva
|
Neaktivní
od 14.07.1999
|
|
10.11.1995 |
Adresa: |
16000, 22184350, Praha, Bubeneč, Terronská, 985, 51, Terronská 985/51, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
ing. Jan Kohoutek
|
Neaktivní
od 10.11.1995
|
|
26.11.1990 |
Adresa: |
18000, Praha 8, Sokolovská, 143 |
|
Jaroslav Mašek
|
Neaktivní
od 14.07.1999
|
|
26.11.1990 |
Adresa: |
14900, 21840822, Praha 4, Křejpského, 1529 |
|
ing. Jan Kohoutek
|
Neaktivní
od 10.11.1995
|
|
26.11.1990 |
Adresa: |
18000, 25191012, Praha, Libeň, Sokolovská, 2234, 143a, Sokolovská 2234/143a, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Jaroslav Mašek
|
Neaktivní
od 14.07.1999
|
|
26.11.1990 |
Adresa: |
14900, 21840822, Praha, Chodov, Křejpského, 1529, 3, Křejpského 1529/3, Chodov, 14900 Praha 4 |
|