EVA GASSNEROVÁ
|
Neaktivní
od 16.12.2021
|
člen představenstva |
16.08.2018 |
Adresa: |
69002, 19010168, Břeclav, Břeclav, Břeclav, Smetanovo nábřeží, 2116, 34 |
|
EVA GASSNEROVÁ
|
Neaktivní
od 16.12.2021
|
člen představenstva |
16.08.2018 |
Adresa: |
69002, 19010168, Břeclav, Břeclav, Břeclav, Smetanovo nábřeží, 2116, 34, Smetanovo nábřeží 2116/34, 69002 Břeclav |
|
Therese Maria Gassner
|
Neaktivní
od 06.08.2009
|
člen představenstva |
06.08.2009 |
Adresa: |
21726442, Praha 1, Revoluční, 5 |
|
Katharina Beatrix Gassner
|
Neaktivní
od 06.08.2009
|
člen představenstva |
06.08.2009 |
Adresa: |
21726442, Praha 1, Revoluční, 5 |
|
Eva Gassnerová
|
Neaktivní
od 16.08.2018
|
člen představenstva |
06.08.2009 |
Adresa: |
69002, 19010168, Břeclav, Smetanovo nábřeží, 2116/34 |
|
Therese Maria Gassner
|
Neaktivní
od 06.08.2009
|
člen představenstva |
06.08.2009 |
Adresa: |
11000, 21726442, Praha, Staré Město, Revoluční, 1006, 5, Revoluční 1006/5, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Katharina Beatrix Gassner
|
Neaktivní
od 06.08.2009
|
člen představenstva |
06.08.2009 |
Adresa: |
11000, 21726442, Praha, Staré Město, Revoluční, 1006, 5, Revoluční 1006/5, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
EVA GASSNEROVÁ
|
Neaktivní
od 16.08.2018
|
člen představenstva |
06.08.2009 |
Adresa: |
69002, 19010168, Břeclav, Břeclav, Břeclav, Smetanovo nábřeží, 2116, 34, Smetanovo nábřeží 2116/34, 69002 Břeclav |
|
Ing. Zdeněk Bydžovský
|
Neaktivní
od 06.08.2009
|
předseda představenstva |
07.08.1998 |
Adresa: |
13000, 21796203, Praha 3, Praha 3, Jeseniova, 114 |
|
Ing. Zdeněk Bydžovský
|
Neaktivní
od 06.08.2009
|
předseda představenstva |
07.08.1998 |
Adresa: |
13000, 21796203, Praha, Žižkov, Jeseniova, 2617, 114, Jeseniova 2617/114, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Dipl. ing. Eva Marie Gassner
|
Neaktivní
od 07.08.1998
|
předseda představenstva |
03.08.1994 |
Adresa: |
21726442, Praha 1, Revoluční, 5 |
|
Therese Maria Gassner
|
Neaktivní
od 06.08.2009
|
člen představenstva |
03.08.1994 |
Adresa: |
21726442, Praha 1, Revoluční, 5 |
|
Katharina Beatrix Gassner
|
Neaktivní
od 06.08.2009
|
člen představenstva |
03.08.1994 |
Adresa: |
21726442, Praha 1, Revoluční, 5 |
|
Dipl. ing. Eva Marie Gassner
|
Neaktivní
od 07.08.1998
|
předseda představenstva |
03.08.1994 |
Adresa: |
11000, 21726442, Praha, Staré Město, Revoluční, 1006, 5, Revoluční 1006/5, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Therese Maria Gassner
|
Neaktivní
od 06.08.2009
|
člen představenstva |
03.08.1994 |
Adresa: |
11000, 21726442, Praha, Staré Město, Revoluční, 1006, 5, Revoluční 1006/5, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Katharina Beatrix Gassner
|
Neaktivní
od 06.08.2009
|
člen představenstva |
03.08.1994 |
Adresa: |
11000, 21726442, Praha, Staré Město, Revoluční, 1006, 5, Revoluční 1006/5, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Dipl. Ing. Eva-Marie Gassner
|
Neaktivní
od 03.08.1994
|
předseda představenstva |
25.02.1991 |
Adresa: |
A-5700 Bludenz, Rakousko, St. Annastr. 10 |
|
Therese Maria Gassner
|
Neaktivní
od 03.08.1994
|
člen představenstva |
25.02.1991 |
Adresa: |
A-5700 Bludenz, Rakousko, St. Annastr. 10 |
|
Katharina Beatrix Gassner
|
Neaktivní
od 03.08.1994
|
člen představenstva |
25.02.1991 |
Adresa: |
A-5700 Bludenz, Rakousko, St. Annastr. 10 |
|
Dipl. Ing. Eva-Marie Gassner
|
Neaktivní
od 03.08.1994
|
předseda představenstva |
25.02.1991 |
Adresa: |
A-5700 Bludenz, Rakousko, St. Annastr. 10, St. Annastr. 10, A-5700 Bludenz, Rakousko, Česká republika |
|
Therese Maria Gassner
|
Neaktivní
od 03.08.1994
|
člen představenstva |
25.02.1991 |
Adresa: |
A-5700 Bludenz, Rakousko, St. Annastr. 10, St. Annastr. 10, A-5700 Bludenz, Rakousko, Česká republika |
|
Katharina Beatrix Gassner
|
Neaktivní
od 03.08.1994
|
člen představenstva |
25.02.1991 |
Adresa: |
A-5700 Bludenz, Rakousko, St. Annastr. 10, St. Annastr. 10, A-5700 Bludenz, Rakousko, Česká republika |
|