ing. DALIBOR KONEČNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
13.09.2021 |
Adresa: |
62400, 19675739, Brno-město, Brno, Komín, Branka, 446, 80a |
|
Ing. Dalibor Konečný
|
Aktivní
|
jednatel |
13.09.2021 |
Adresa: |
62400, 19675739, Brno-město, Brno, Komín, Branka, 446, 80a, Branka 446/80a, Komín, 62400 Brno |
|
ing. JIŘÍ RYBNÍČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
07.08.2021 |
Adresa: |
62400, 19678720, Brno-město, Brno, Komín, Urxova, 703, 6 |
|
Ing. Jiří Rybníček
|
Aktivní
|
jednatel |
07.08.2021 |
Adresa: |
62400, 19678720, Brno-město, Brno, Komín, Urxova, 703, 6, Urxova 703/6, Komín, 62400 Brno |
|
ing. Jiří Rybníček
|
Neaktivní
od 07.08.2021
|
jednatel |
04.09.1998 |
Adresa: |
19678720, Brno-město, Brno, Urxova, 6 |
|
ing. Dalibor Konečný
|
Neaktivní
od 13.09.2021
|
jednatel |
04.09.1998 |
Adresa: |
Brno-město, Brno, Branka, 80a |
|
Ing. Jiří Rybníček
|
Neaktivní
od 07.08.2021
|
jednatel |
04.09.1998 |
Adresa: |
62400, 19678720, Brno-město, Brno, Komín, Urxova, 703, 6, Urxova 703/6, Komín, 62400 Brno |
|
Ing. Dalibor Konečný
|
Neaktivní
od 13.09.2021
|
jednatel |
04.09.1998 |
Adresa: |
62400, 19675739, Brno-město, Brno, Komín, Branka, 446, 80a, Branka 446/80a, Komín, 62400 Brno |
|
ing. Dalibor Konečný
|
Neaktivní
od 04.09.1998
|
jednatel |
17.11.1992 |
Adresa: |
Brno, Branka, 80a |
|
Ing. Jiří Rybníček
|
Neaktivní
od 04.09.1998
|
jednatel |
17.11.1992 |
Adresa: |
19678720, Brno, Urxova, 6 |
|
RNDr. Jana Blahůšková
|
Neaktivní
od 21.09.1998
|
jednatelka |
17.11.1992 |
Adresa: |
19342489, Brno, Štolcova, 5 |
|
Ing. Dalibor Konečný
|
Neaktivní
od 04.09.1998
|
jednatel |
17.11.1992 |
Adresa: |
62400, 19675739, Brno-město, Brno, Komín, Branka, 446, 80a, Branka 446/80a, Komín, 62400 Brno |
|
Ing. Jiří Rybníček
|
Neaktivní
od 04.09.1998
|
jednatel |
17.11.1992 |
Adresa: |
62400, 19678720, Brno-město, Brno, Komín, Urxova, 703, 6, Urxova 703/6, Komín, 62400 Brno |
|
RNDr. Jana Blahůšková
|
Neaktivní
od 21.09.1998
|
jednatelka |
17.11.1992 |
Adresa: |
61800, 19342489, Brno-město, Brno, Černovice, Štolcova, 196, 5, Štolcova 196/5, Černovice, 61800 Brno |
|
ing. Dalibor Konečný
|
Neaktivní
od 17.11.1992
|
společník |
19.12.1990 |
Adresa: |
Brno, Branka, 80a |
|
Kůra Stanislav Ing.
|
Neaktivní
od 17.11.1992
|
společník |
19.12.1990 |
Adresa: |
19600194, Brno, Pod kaštany, 5 |
|
Mejzlík Zdeněk Ing.
|
Neaktivní
od 17.11.1992
|
společník |
19.12.1990 |
Adresa: |
19142331, Brno, Preslova, 15 |
|
Ing. Jiří Rybníček
|
Neaktivní
od 17.11.1992
|
společník |
19.12.1990 |
Adresa: |
19678720, Brno, Urxova, 6 |
|
Třináctý Josef Ing.
|
Neaktivní
od 17.11.1992
|
společník |
19.12.1990 |
Adresa: |
19107498, Brno, Sladová, 4 |
|
Ing. Dalibor Konečný
|
Neaktivní
od 17.11.1992
|
společník |
19.12.1990 |
Adresa: |
62400, 19675739, Brno-město, Brno, Komín, Branka, 446, 80a, Branka 446/80a, Komín, 62400 Brno |
|
Kůra Stanislav Ing.
|
Neaktivní
od 17.11.1992
|
společník |
19.12.1990 |
Adresa: |
61600, 19600194, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Pod kaštany, 2282, 5, Pod kaštany 2282/5, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Mejzlík Zdeněk Ing.
|
Neaktivní
od 17.11.1992
|
společník |
19.12.1990 |
Adresa: |
60200, 19142331, Brno-město, Brno, Pisárky, Preslova, 241, 15, Preslova 241/15, Pisárky, 60200 Brno |
|
Ing. Jiří Rybníček
|
Neaktivní
od 17.11.1992
|
společník |
19.12.1990 |
Adresa: |
62400, 19678720, Brno-město, Brno, Komín, Urxova, 703, 6, Urxova 703/6, Komín, 62400 Brno |
|
Třináctý Josef Ing.
|
Neaktivní
od 17.11.1992
|
společník |
19.12.1990 |
Adresa: |
60200, 19107498, Brno-město, Brno, Staré Brno, Sladová, 468, 4, Sladová 468/4, Staré Brno, 60200 Brno |
|