Ing. ZDENEK KOCOUREK
|
Neaktivní
od 17.11.2021
|
jednatel |
21.01.2016 |
Adresa: |
76861, 10386157, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám., 137 |
|
Ing. ZDENEK KOCOUREK
|
Neaktivní
od 17.11.2021
|
jednatel |
21.01.2016 |
Adresa: |
76861, 10386157, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám., 137, Masarykovo nám. 137, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
ing. Zdenek Kocourek
|
Neaktivní
od 21.01.2016
|
jednatel |
27.01.2011 |
Adresa: |
10399534, Bystřice pod Hostýnem, Holešovská, 1499 |
|
Ing. Zdenek Kocourek
|
Neaktivní
od 21.01.2016
|
jednatel |
27.01.2011 |
Adresa: |
76861, 10399534, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Holešovská, 1499, Holešovská 1499, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
ing. Zdeněk Kocourek
|
Neaktivní
od 27.01.2011
|
jednatel |
23.04.2003 |
Adresa: |
10399534, Bystřice pod Hostýnem, Holešovská, 1499 |
|
Ing. Zdeněk Kocourek
|
Neaktivní
od 27.01.2011
|
jednatel |
23.04.2003 |
Adresa: |
76861, 10399534, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Holešovská, 1499, Holešovská 1499, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
ing. Milan Gábriš
|
Neaktivní
od 28.04.1997
|
jednatel |
05.03.1993 |
Adresa: |
10379550, Kroměříž, Úprkova, 3683 |
|
Zdeněk Kocourek
|
Neaktivní
od 23.04.2003
|
jednatel |
05.03.1993 |
Adresa: |
10397523, Bystřice pod Hostýnem, Slobodova, 1298 |
|
Ing. Milan Gábriš
|
Neaktivní
od 28.04.1997
|
jednatel |
05.03.1993 |
Adresa: |
76701, 10379550, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Úprkova, 3683, 1, Úprkova 3683/1, 76701 Kroměříž |
|
Zdeněk Kocourek
|
Neaktivní
od 23.04.2003
|
jednatel |
05.03.1993 |
Adresa: |
76861, 10397523, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Slobodova, 1298, Slobodova 1298, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
Kuropata Karel
|
Neaktivní
od 05.03.1993
|
společník |
14.11.1990 |
Adresa: |
Kroměříž, ul.ČSLA, 4000 |
|
Kocourek Zdeněk
|
Neaktivní
od 05.03.1993
|
společník |
14.11.1990 |
Adresa: |
10397523, Bystřice pod Hostýnem, Slobodova, 1298 |
|
Kuropata Karel
|
Neaktivní
od 05.03.1993
|
společník |
14.11.1990 |
Adresa: |
4000, Kroměříž, ul.ČSLA, ul.ČSLA 4000, Kroměříž, Česká republika |
|
Kocourek Zdeněk
|
Neaktivní
od 05.03.1993
|
společník |
14.11.1990 |
Adresa: |
76861, 10397523, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Slobodova, 1298, Slobodova 1298, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|