MUDr. HANA ALBRECHTOVÁ
|
Aktivní
|
ředitel |
07.01.2019 |
Adresa: |
69146, 26064405, Břeclav, Ladná, Ladná, Masarykova, 464, 1a |
|
MUDr. Hana Albrechtová
|
Aktivní
|
ředitel |
07.01.2019 |
Adresa: |
69146, 26064405, Břeclav, Ladná, Ladná, Masarykova, 464, 1a, Masarykova 464/1a, 69146 Ladná |
|
ing. MILAN KLUSÁK
|
Neaktivní
od 07.01.2019
|
ředitel |
11.11.2016 |
Adresa: |
67801, 15222560, Blansko, Blansko, Blansko, Úvoz, 96, 1 |
|
ing. MILAN KLUSÁK
|
Neaktivní
od 07.01.2019
|
ředitel |
11.11.2016 |
Adresa: |
67801, 15222560, Blansko, Blansko, Blansko, Úvoz, 96, 1, Úvoz 96/1, 67801 Blansko |
|
ing. Milan Klusák
|
Neaktivní
od 11.11.2016
|
ředitel |
18.09.2009 |
Adresa: |
67801, 15222560, Blansko, Úvoz, 1 |
|
ing. MILAN KLUSÁK
|
Neaktivní
od 11.11.2016
|
ředitel |
18.09.2009 |
Adresa: |
67801, 15222560, Blansko, Blansko, Blansko, Úvoz, 96, 1, Úvoz 96/1, 67801 Blansko |
|
MUDr. Luděk Kašparovský
|
Neaktivní
od 18.09.2009
|
ředitel |
14.01.2006 |
Adresa: |
66464, Dolní Kounice, Trboušany, 104 |
|
MUDr. Luděk Kašparovský
|
Neaktivní
od 18.09.2009
|
ředitel |
14.01.2006 |
Adresa: |
66464, 24175307, Brno-venkov, Trboušany, Trboušany, 104, č.p. 104, 66464 Trboušany |
|
MUDr. Josef Mucha
|
Neaktivní
od 14.01.2006
|
Ředitel |
01.10.2003 |
Adresa: |
61600, 19603002, Brno, Luční, 32 |
|
MUDr. Josef Mucha
|
Neaktivní
od 14.01.2006
|
Ředitel |
01.10.2003 |
Adresa: |
61600, 19603002, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Luční, 2555, 32, Luční 2555/32, Žabovřesky, 61600 Brno |
|