Ing. Karel Heřman
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
likvidátor |
24.10.1994 |
Adresa: |
62500, 19216645, Brno, Pod nemocnicí, 35 |
|
Ing. Karel Heřman
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
likvidátor |
24.10.1994 |
Adresa: |
62500, 19216645, Brno-město, Brno, Bohunice, Pod nemocnicí, 584, 35, Pod nemocnicí 584/35, Bohunice, 62500 Brno |
|
Ing. Josef Nesvadba
|
Neaktivní
od 24.10.1994
|
jednatel |
18.11.1992 |
Adresa: |
19216025, Brno, Běloruská, 6 |
|
Zdeněk Roupec
|
Neaktivní
od 24.10.1994
|
jednatel |
18.11.1992 |
Adresa: |
19713339, Brno, Ramešova, 2 |
|
Ing. Josef Nesvadba
|
Neaktivní
od 24.10.1994
|
jednatel |
18.11.1992 |
Adresa: |
62500, 19216025, Brno-město, Brno, Bohunice, Běloruská, 525, 6, Běloruská 525/6, Bohunice, 62500 Brno |
|
Zdeněk Roupec
|
Neaktivní
od 24.10.1994
|
jednatel |
18.11.1992 |
Adresa: |
61200, 19713339, Brno-město, Brno, Královo Pole, Ramešova, 1970, 2, Ramešova 1970/2, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Ing. Rudolf Klika
|
Neaktivní
od 31.07.1991
|
společník |
03.12.1990 |
Adresa: |
19383479, Brno, U Velké ceny, 6 |
|
JUDr. Jaroslav Vít
|
Neaktivní
od 31.07.1991
|
společník |
03.12.1990 |
Adresa: |
19434022, Brno, Hájkova, 1 |
|
JUDr. František Tuček
|
Neaktivní
od 31.07.1991
|
společník |
03.12.1990 |
Adresa: |
19174870, Brno, Dřevařská, 24 |
|
Ing. Josef Nesvadba
|
Neaktivní
od 18.11.1992
|
ředitel |
03.12.1990 |
Adresa: |
19216025, Brno, Běloruská, 6 |
|
Zdeněk Roupec
|
Neaktivní
od 18.11.1992
|
zástupce ředitele |
03.12.1990 |
Adresa: |
19713339, Brno, Ramešova, 2 |
|
JUDr. Jaroslav Vít
|
Neaktivní
od 31.07.1991
|
společník |
03.12.1990 |
Adresa: |
62800, 19434022, Brno-město, Brno, Líšeň, Hájkova, 2254, 1, Hájkova 2254/1, Líšeň, 62800 Brno |
|
JUDr. František Tuček
|
Neaktivní
od 31.07.1991
|
společník |
03.12.1990 |
Adresa: |
60200, 19174870, Brno-město, Brno, Veveří, Dřevařská, 805, 24, Dřevařská 805/24, Veveří, 60200 Brno |
|
Ing. Rudolf Klika
|
Neaktivní
od 31.07.1991
|
společník |
03.12.1990 |
Adresa: |
62300, 19383479, Brno-město, Brno, Kohoutovice, U Velké ceny, 414, 6, U Velké ceny 414/6, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
Zdeněk Roupec
|
Neaktivní
od 18.11.1992
|
zástupce ředitele |
03.12.1990 |
Adresa: |
61200, 19713339, Brno-město, Brno, Královo Pole, Ramešova, 1970, 2, Ramešova 1970/2, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Ing. Josef Nesvadba
|
Neaktivní
od 18.11.1992
|
ředitel |
03.12.1990 |
Adresa: |
62500, 19216025, Brno-město, Brno, Bohunice, Běloruská, 525, 6, Běloruská 525/6, Bohunice, 62500 Brno |
|