Ing. MILENA BLATNÁ
|
Aktivní
|
předsekyně |
11.05.2024 |
Adresa: |
60200, 19184174, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Bratislavská, 210, 26, Bratislavská 210/26, Zábrdovice, 60200 Brno |
|
Ing. KAREL HÖFER
|
Aktivní
|
místopředseda |
11.05.2024 |
Adresa: |
16200, 22170847, Praha, Břevnov, Na Větrníku, 1932, 18, Na Větrníku 1932/18, Břevnov, 16200 Praha 6 |
|
JUDr. VILÉM FRÁNEK
|
Aktivní
|
člen předsednictva |
11.05.2024 |
Adresa: |
67902, 7877358, Blansko, Rájec-Jestřebí, Rájec, V Úzkých, 99, V Úzkých 99, Rájec, 67902 Rájec-Jestřebí |
|
Mgr. KAREL SVĚTNIČKA
|
Aktivní
|
člen předsednictva |
11.05.2024 |
Adresa: |
73601, 24855782, Karviná, Havířov, Podlesí, Želivského, 1338, 3, Želivského 1338/3, Podlesí, 73601 Havířov |
|
Doc. PhDr. JAN WIENDL
|
Aktivní
|
člen předsednictva |
11.05.2024 |
Adresa: |
33901, 21499471, Klatovy, Klatovy, Klatovy IV, B. Němcové, 163, B. Němcové 163, Klatovy IV, 33901 Klatovy |
|
JUDr. Ing. JIŘÍ KARAS
|
Aktivní
|
člen předsednictva |
11.05.2024 |
Adresa: |
67401, 18767273, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, C. Boudy, 605, 6, C. Boudy 605/6, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|
JAN VÁŇA
|
Aktivní
|
předseda |
01.10.2022 |
Adresa: |
29428, 12599298, Mladá Boleslav, Chotětov, Chotětov, Prokopova, 13 |
|
OTAKAR TULAČKA
|
Aktivní
|
člen předsednictva |
28.04.2020 |
Adresa: |
34506, 6797172, Domažlice, Kdyně, Kdyně, Rýzmberská, 553 |
|
PAVEL HORÁK
|
Neaktivní
od 15.08.2024
|
místopředseda |
11.05.2024 |
Adresa: |
41501, 20255527, Teplice, Teplice, Teplice, Masarykova třída, 716, 27, Masarykova třída 716/27, 41501 Teplice |
|
MIROSLAV KOPT
|
Neaktivní
od 04.12.2023
|
místopředseda |
04.12.2023 |
Adresa: |
15200, 22715029, Praha, Hlubočepy, Wassermannova, 928, 20, Wassermannova 928/20, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Ing. MILENA BLATNÁ
|
Neaktivní
od 11.05.2024
|
předsedkyně |
04.12.2023 |
Adresa: |
60200, 19184174, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Bratislavská, 210, 26, Bratislavská 210/26, Zábrdovice, 60200 Brno |
|
JAN VÁŇA
|
Neaktivní
od 04.12.2023
|
předseda |
01.10.2022 |
Adresa: |
29428, 12599298, Mladá Boleslav, Chotětov, Chotětov, Prokopova, 13, Prokopova 13, 29428 Chotětov |
|
JAN VÁŇA
|
Neaktivní
od 01.10.2022
|
člen předsednictva |
30.11.2020 |
Adresa: |
29428, 12599298, Mladá Boleslav, Chotětov, Chotětov, Prokopova, 13 |
|
JAN VÁŇA
|
Neaktivní
od 01.10.2022
|
člen předsednictva |
30.11.2020 |
Adresa: |
29428, 12599298, Mladá Boleslav, Chotětov, Chotětov, Prokopova, 13, Prokopova 13, 29428 Chotětov |
|
ing PETR DUB
|
Neaktivní
od 01.10.2022
|
předseda |
28.04.2020 |
Adresa: |
25786, 3076245, Benešov, Neustupov, Jiřetice, 10 |
|
ing PETR DUB
|
Neaktivní
od 01.10.2022
|
předseda |
28.04.2020 |
Adresa: |
25786, 3076245, Benešov, Neustupov, Jiřetice, 10, Jiřetice 10, 25786 Neustupov |
|
OTAKAR TULAČKA
|
Neaktivní
od 04.12.2023
|
člen předsednictva |
28.04.2020 |
Adresa: |
34506, 6797172, Domažlice, Kdyně, Kdyně, Rýzmberská, 553, Rýzmberská 553, 34506 Kdyně |
|
Ing. MILENA BLATNÁ
|
Neaktivní
od 28.04.2020
|
předsedkyně |
02.03.2020 |
Adresa: |
60300, 19103042, Brno-město, Brno, Staré Brno, Hlinky, 110, 40 |
|
MIROSLAV KOPT
|
Neaktivní
od 28.04.2020
|
místopředseda |
02.03.2020 |
Adresa: |
15200, 22715029, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Wassermannova, 928, 20 |
|
Ing. MILENA BLATNÁ
|
Neaktivní
od 28.04.2020
|
předsedkyně |
02.03.2020 |
Adresa: |
60300, 19103042, Brno-město, Brno, Staré Brno, Hlinky, 110, 40, Hlinky 110/40, Staré Brno, 60300 Brno |
|
MIROSLAV KOPT
|
Neaktivní
od 28.04.2020
|
místopředseda |
02.03.2020 |
Adresa: |
15200, 22715029, Praha, Hlubočepy, Wassermannova, 928, 20, Wassermannova 928/20, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|