Ing. JIŘÍ OCHOZKA
|
Aktivní
|
Předseda |
11.09.2021 |
Adresa: |
37007, 23428309, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 7, Krumlovská, 1548, 15 |
|
Ing. JIŘÍ OCHOZKA
|
Aktivní
|
Předseda |
11.09.2021 |
Adresa: |
37007, 23428309, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 7, Krumlovská, 1548, 15, Krumlovská 1548/15, České Budějovice 7, 37007 České Budějovice |
|
Ing. OLDŘICH SEIDL
|
Aktivní
|
Člen družstva |
16.09.2016 |
Adresa: |
18200, 22373080, Hlavní město Praha, Praha, Kobylisy, Učitelská, 1579, 15 |
|
Ing. Oldřich Seidl
|
Aktivní
|
Člen družstva |
16.09.2016 |
Adresa: |
18200, 22373080, Praha, Kobylisy, Učitelská, 1579, 15, Učitelská 1579/15, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Ing. JIŘÍ OCHOZKA
|
Neaktivní
od 11.09.2021
|
Předseda |
16.09.2016 |
Adresa: |
17000, 22299947, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Veverkova, 494, 35 |
|
Ing. JIŘÍ OCHOZKA
|
Neaktivní
od 11.09.2021
|
Předseda |
16.09.2016 |
Adresa: |
17000, 22299947, Praha, Holešovice, Veverkova, 494, 35, Veverkova 494/35, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. Oldřich Seidl
|
Neaktivní
od 16.09.2016
|
Člen družstva |
23.11.1990 |
Adresa: |
18000, 22373080, Praha 8, Učitelská, 15/1579 |
|
Ing. Oldřich Seidl
|
Neaktivní
od 16.09.2016
|
Člen družstva |
23.11.1990 |
Adresa: |
18200, 22373080, Praha, Kobylisy, Učitelská, 1579, 15, Učitelská 1579/15, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Ing. Radomír Obst
|
Neaktivní
od 23.11.1990
|
Člen družstva |
16.03.1990 |
Adresa: |
70400, Ostrava - Výškovice, Na Výspě 2 |
|
Ing. Jiří Ochozka
|
Neaktivní
od 16.09.2016
|
Předseda |
16.03.1990 |
Adresa: |
16300, Praha 6 - Řepy, Šimonova 1104 |
|
Ing. Radomír Obst
|
Neaktivní
od 23.11.1990
|
Člen družstva |
16.03.1990 |
Adresa: |
70030, 3258891, Ostrava-město, Ostrava, Výškovice, Na Výspě, 643, 2, Na Výspě 643/2, Výškovice, 70030 Ostrava |
|
Ing. Jiří Ochozka
|
Neaktivní
od 16.09.2016
|
Předseda |
16.03.1990 |
Adresa: |
16300, 22250921, Praha, Řepy, Šimonova, 1104, 4, Šimonova 1104/4, Řepy, 16300 Praha 6 |
|