Lenka Kalašová
|
Neaktivní
od 05.05.1994
|
likvidátor |
31.12.1991 |
Adresa: |
2080524, Libiš, Mělnická, 277 |
|
Lenka Kalašová
|
Neaktivní
od 05.05.1994
|
likvidátor |
31.12.1991 |
Adresa: |
27711, 2080524, Mělník, Libiš, Libiš, Mělnická, 277, 41, Mělnická 277/41, 27711 Libiš |
|
ing. Jan Landkammer
|
Neaktivní
od 13.11.2000
|
ředitel |
16.12.1991 |
Adresa: |
27711, 6250106, Neratovice, Přímá, 1224 |
|
ing. Jan Landkammer
|
Neaktivní
od 13.11.2000
|
ředitel |
16.12.1991 |
Adresa: |
27711, 6250106, Mělník, Neratovice, Neratovice, Přímá, 1224, Přímá 1224, 27711 Neratovice |
|
ing. Jan Landkammer
|
Neaktivní
od 13.11.2000
|
zástupce ředitele |
09.02.1989 |
Adresa: |
27711, 6250106, Neratovice, Přímá, 1224 |
|
ing. Jan Landkammer
|
Neaktivní
od 13.11.2000
|
zástupce ředitele |
09.02.1989 |
Adresa: |
27711, 6250106, Mělník, Neratovice, Neratovice, Přímá, 1224, Přímá 1224, 27711 Neratovice |
|
ing. Václav Hudec
|
Neaktivní
od 16.12.1991
|
ředitel |
30.12.1988 |
Adresa: |
27711, 3, Neratovice, ul. Říjnové revoluce, 915 |
|
ing. Zbyšek Valsa
|
Neaktivní
od 13.11.2000
|
zástupce ředitele |
30.12.1988 |
Adresa: |
27704, 6118399, Cítov, 76 |
|
ing. Václav Hudec
|
Neaktivní
od 16.12.1991
|
ředitel |
30.12.1988 |
Adresa: |
915, Neratovice, ul. Říjnové revoluce, 27711, ul. Říjnové revoluce 915, 27711 Neratovice, Česká republika |
|
ing. Zbyšek Valsa
|
Neaktivní
od 13.11.2000
|
zástupce ředitele |
30.12.1988 |
Adresa: |
27704, 6118399, Mělník, Cítov, Cítov, 76, č.p. 76, 27704 Cítov |
|