Jan Čech
|
Neaktivní
od 30.12.2014
|
předseda představenstva |
15.12.2011 |
Adresa: |
27001, 8585318, Panoší Újezd, 62 |
|
Ing. Miloslav Kozák
|
Neaktivní
od 30.12.2014
|
člen představenstva |
15.12.2011 |
Adresa: |
18200, 22360697, Praha 8, Přemyšlenská, 455, 38 |
|
Ing. Radek Mašek
|
Neaktivní
od 30.12.2014
|
člen představenstva |
15.12.2011 |
Adresa: |
28506, 11495481, Mirošovice, 38 |
|
Jan Čech
|
Neaktivní
od 30.12.2014
|
předseda představenstva |
15.12.2011 |
Adresa: |
27021, 8585318, Rakovník, Panoší Újezd, Panoší Újezd, 62, č.p. 62, 27021 Panoší Újezd |
|
Ing. MILOSLAV KOZÁK
|
Neaktivní
od 30.12.2014
|
člen představenstva |
15.12.2011 |
Adresa: |
18200, 22360697, Praha, Kobylisy, Přemyšlenská, 455, 38, Přemyšlenská 455/38, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Ing. Radek Mašek
|
Neaktivní
od 30.12.2014
|
člen představenstva |
15.12.2011 |
Adresa: |
28506, 11495481, Kutná Hora, Rataje nad Sázavou, Mirošovice, 38, Mirošovice 38, 28506 Rataje nad Sázavou |
|
Ing. Luboš Hošek
|
Neaktivní
od 15.12.2011
|
předseda představenstva |
17.06.2010 |
Adresa: |
8576041, Rakovník, Mšec, 102 |
|
Jiří Kubík
|
Neaktivní
od 15.12.2011
|
člen představenstva |
17.06.2010 |
Adresa: |
8614687, Svojetín, 13 |
|
Emilie Krejzová
|
Neaktivní
od 15.12.2011
|
člen představenstva |
17.06.2010 |
Adresa: |
8614679, Svojetín, 12 |
|
Josef Krob
|
Neaktivní
od 15.12.2011
|
člen představenstva |
17.06.2010 |
Adresa: |
8615004, Svojetín, 50 |
|
Stanislava Raisová
|
Neaktivní
od 15.12.2011
|
člen představenstva |
17.06.2010 |
Adresa: |
8614679, Svojetín, 12 |
|
Jitka Raisová
|
Neaktivní
od 15.12.2011
|
člen představenstva |
17.06.2010 |
Adresa: |
8615276, Svojetín, 79 |
|
Václav Mikula
|
Neaktivní
od 15.12.2011
|
člen představenstva |
17.06.2010 |
|
Iva Fraňková
|
Neaktivní
od 15.12.2011
|
člen představenstva |
17.06.2010 |
Adresa: |
8615357, Svojetín, 91 |
|
Naděžda Skleničková
|
Neaktivní
od 15.12.2011
|
člen představenstva |
17.06.2010 |
|
Ing. Luboš Hošek
|
Neaktivní
od 15.12.2011
|
předseda představenstva |
17.06.2010 |
Adresa: |
27064, 8576041, Rakovník, Mšec, Mšec, 102, Za Bání 102, 27064 Mšec |
|
Jiří Kubík
|
Neaktivní
od 15.12.2011
|
člen představenstva |
17.06.2010 |
Adresa: |
27004, 8614687, Rakovník, Svojetín, Svojetín, 13, č.p. 13, 27004 Svojetín |
|
Emilie Krejzová
|
Neaktivní
od 15.12.2011
|
člen představenstva |
17.06.2010 |
Adresa: |
27004, 8614679, Rakovník, Svojetín, Svojetín, 12, č.p. 12, 27004 Svojetín |
|
Josef Krob
|
Neaktivní
od 15.12.2011
|
člen představenstva |
17.06.2010 |
Adresa: |
27004, 8615004, Rakovník, Svojetín, Svojetín, 50, č.p. 50, 27004 Svojetín |
|
Stanislava Raisová
|
Neaktivní
od 15.12.2011
|
člen představenstva |
17.06.2010 |
Adresa: |
27004, 8614679, Rakovník, Svojetín, Svojetín, 12, č.p. 12, 27004 Svojetín |
|
Jitka Raisová
|
Neaktivní
od 15.12.2011
|
člen představenstva |
17.06.2010 |
Adresa: |
27004, 8615276, Rakovník, Svojetín, Svojetín, 79, č.p. 79, 27004 Svojetín |
|
Václav Mikula
|
Neaktivní
od 15.12.2011
|
člen představenstva |
17.06.2010 |
Adresa: |
2, Svojetín, Svojetín 2, Česká republika |
|
Iva Fraňková
|
Neaktivní
od 15.12.2011
|
člen představenstva |
17.06.2010 |
Adresa: |
27004, 8615357, Rakovník, Svojetín, Svojetín, 91, č.p. 91, 27004 Svojetín |
|
Naděžda Skleničková
|
Neaktivní
od 15.12.2011
|
člen představenstva |
17.06.2010 |
Adresa: |
27023, 8633487, Rakovník, Velká Buková, Velká Buková, 33, č.p. 33, 27023 Velká Buková |
|
Ing. Luboš Hošek
|
Neaktivní
od 17.06.2010
|
předseda představenstva |
05.11.2007 |
Adresa: |
8576041, Rakovník, Mšec, 102 |
|
Jiří Kubík
|
Neaktivní
od 17.06.2010
|
člen představenstva |
05.11.2007 |
Adresa: |
8614687, Svojetín, 13 |
|
Emilie Krejzová
|
Neaktivní
od 17.06.2010
|
člen představenstva |
05.11.2007 |
Adresa: |
8614679, Svojetín, 12 |
|
Josef Krob
|
Neaktivní
od 17.06.2010
|
člen představenstva |
05.11.2007 |
Adresa: |
8615004, Svojetín, 50 |
|
Stanislava Raisová
|
Neaktivní
od 17.06.2010
|
člen představenstva |
05.11.2007 |
Adresa: |
8614679, Svojetín, 12 |
|
Václav Bauer
|
Neaktivní
od 17.06.2010
|
člen představenstva |
05.11.2007 |
Adresa: |
16454529, Kněževes, Václavské náměstí, 124 |
|
Václav Mikula
|
Neaktivní
od 17.06.2010
|
člen představenstva |
05.11.2007 |
|
Iva Fraňková
|
Neaktivní
od 17.06.2010
|
člen představenstva |
05.11.2007 |
Adresa: |
8615357, Svojetín, 91 |
|
Naděžda Skleničková
|
Neaktivní
od 17.06.2010
|
člen představenstva |
05.11.2007 |
|
Ing. Luboš Hošek
|
Neaktivní
od 17.06.2010
|
předseda představenstva |
05.11.2007 |
Adresa: |
27064, 8576041, Rakovník, Mšec, Mšec, 102, Za Bání 102, 27064 Mšec |
|
Jiří Kubík
|
Neaktivní
od 17.06.2010
|
člen představenstva |
05.11.2007 |
Adresa: |
27004, 8614687, Rakovník, Svojetín, Svojetín, 13, č.p. 13, 27004 Svojetín |
|
Emilie Krejzová
|
Neaktivní
od 17.06.2010
|
člen představenstva |
05.11.2007 |
Adresa: |
27004, 8614679, Rakovník, Svojetín, Svojetín, 12, č.p. 12, 27004 Svojetín |
|
Josef Krob
|
Neaktivní
od 17.06.2010
|
člen představenstva |
05.11.2007 |
Adresa: |
27004, 8615004, Rakovník, Svojetín, Svojetín, 50, č.p. 50, 27004 Svojetín |
|
Stanislava Raisová
|
Neaktivní
od 17.06.2010
|
člen představenstva |
05.11.2007 |
Adresa: |
27004, 8614679, Rakovník, Svojetín, Svojetín, 12, č.p. 12, 27004 Svojetín |
|
Václav Bauer
|
Neaktivní
od 17.06.2010
|
člen představenstva |
05.11.2007 |
Adresa: |
27001, 16454529, Rakovník, Kněževes, Kněževes, Václavské náměstí, 124, Václavské náměstí 124, 27001 Kněževes |
|
Václav Mikula
|
Neaktivní
od 17.06.2010
|
člen představenstva |
05.11.2007 |
Adresa: |
2, Svojetín, Svojetín 2, Česká republika |
|
Iva Fraňková
|
Neaktivní
od 17.06.2010
|
člen představenstva |
05.11.2007 |
Adresa: |
27004, 8615357, Rakovník, Svojetín, Svojetín, 91, č.p. 91, 27004 Svojetín |
|
Naděžda Skleničková
|
Neaktivní
od 17.06.2010
|
člen představenstva |
05.11.2007 |
Adresa: |
27023, 8633487, Rakovník, Velká Buková, Velká Buková, 33, č.p. 33, 27023 Velká Buková |
|
Ing. Luboš Hošek
|
Neaktivní
od 05.11.2007
|
Předseda |
15.06.2000 |
Adresa: |
8576041, Rakovník, Mšec, 102 |
|
Marie Erteltová
|
Neaktivní
od 05.11.2007
|
Člen představenstva |
15.06.2000 |
Adresa: |
8614792, Rakovník, Svojetín, 24 |
|
Pavel Miler
|
Neaktivní
od 05.11.2007
|
Člen představenstva |
15.06.2000 |
Adresa: |
8614962, Rakovník, Svojetín, 45 |
|
Jitka Raisová
|
Neaktivní
od 05.11.2007
|
Člen představenstva: |
15.06.2000 |
Adresa: |
8615276, Rakovník, Svojetín, 79 |
|
Ing. Luboš Hošek
|
Neaktivní
od 05.11.2007
|
Předseda |
15.06.2000 |
Adresa: |
27064, 8576041, Rakovník, Mšec, Mšec, 102, Za Bání 102, 27064 Mšec |
|
Marie Erteltová
|
Neaktivní
od 05.11.2007
|
Člen představenstva |
15.06.2000 |
Adresa: |
27004, 8614792, Rakovník, Svojetín, Svojetín, 24, č.p. 24, 27004 Svojetín |
|
Pavel Miler
|
Neaktivní
od 05.11.2007
|
Člen představenstva |
15.06.2000 |
Adresa: |
27004, 8614962, Rakovník, Svojetín, Svojetín, 45, č.p. 45, 27004 Svojetín |
|
Jitka Raisová
|
Neaktivní
od 05.11.2007
|
Člen představenstva: |
15.06.2000 |
Adresa: |
27004, 8615276, Rakovník, Svojetín, Svojetín, 79, č.p. 79, 27004 Svojetín |
|
Ing. František Churavý
|
Neaktivní
od 15.06.2000
|
Předseda |
28.05.1996 |
Adresa: |
43801, 9281142, Žatec, Lípová, 2729 |
|
Ing. František Churavý
|
Neaktivní
od 15.06.2000
|
Předseda |
28.05.1996 |
Adresa: |
43801, 9281142, Louny, Žatec, Žatec, Lípová, 2729, Lípová 2729, 43801 Žatec |
|
Běta Milerová
|
Neaktivní
od 15.06.2000
|
Člen představenstva |
12.01.1993 |
Adresa: |
8614962, Svojetín, Svojetín, 45 |
|
Zdeněk Rezek
|
Neaktivní
od 15.06.2000
|
Člen představenstva |
12.01.1993 |
Adresa: |
8615250, Svojetín, Svojetín, 77 |
|
Emilie Vanhová
|
Neaktivní
od 15.06.2000
|
Člen představenstva |
12.01.1993 |
Adresa: |
8614997, Svojetín, Svojetín, 49 |
|
Jaroslav Hamouz
|
Neaktivní
od 05.11.2007
|
Člen představenstva |
12.01.1993 |
Adresa: |
8614890, Svojetín, Svojetín, 35 |
|
Emilie Krejzová
|
Neaktivní
od 05.11.2007
|
Člen představenstva |
12.01.1993 |
Adresa: |
8614679, Svojetín, Svojetín, 12 |
|
Josef Krob
|
Neaktivní
od 05.11.2007
|
Člen představenstva |
12.01.1993 |
Adresa: |
8615004, Svojetín, Svojetín, 50 |
|
Jiří Kubík
|
Neaktivní
od 05.11.2007
|
člen představenstva |
12.01.1993 |
Adresa: |
8614687, Svojetín, Svojetín, 13 |
|
Ladislav Rais
|
Neaktivní
od 05.11.2007
|
Člen představenstva |
12.01.1993 |
Adresa: |
8614679, Svojetín, Svojetín, 12 |
|
Zdeněk Rezek
|
Neaktivní
od 15.06.2000
|
Člen představenstva |
12.01.1993 |
Adresa: |
27004, 8615250, Rakovník, Svojetín, Svojetín, 77, č.p. 77, 27004 Svojetín |
|
Emilie Vanhová
|
Neaktivní
od 15.06.2000
|
Člen představenstva |
12.01.1993 |
Adresa: |
27004, 8614997, Rakovník, Svojetín, Svojetín, 49, č.p. 49, 27004 Svojetín |
|
Běta Milerová
|
Neaktivní
od 15.06.2000
|
Člen představenstva |
12.01.1993 |
Adresa: |
27004, 8614962, Rakovník, Svojetín, Svojetín, 45, č.p. 45, 27004 Svojetín |
|
Jaroslav Hamouz
|
Neaktivní
od 05.11.2007
|
Člen představenstva |
12.01.1993 |
Adresa: |
27004, 8614890, Rakovník, Svojetín, Svojetín, 35, č.p. 35, 27004 Svojetín |
|
Emilie Krejzová
|
Neaktivní
od 05.11.2007
|
Člen představenstva |
12.01.1993 |
Adresa: |
27004, 8614679, Rakovník, Svojetín, Svojetín, 12, č.p. 12, 27004 Svojetín |
|
Josef Krob
|
Neaktivní
od 05.11.2007
|
Člen představenstva |
12.01.1993 |
Adresa: |
27004, 8615004, Rakovník, Svojetín, Svojetín, 50, č.p. 50, 27004 Svojetín |
|
Jiří Kubík
|
Neaktivní
od 05.11.2007
|
člen představenstva |
12.01.1993 |
Adresa: |
27004, 8614687, Rakovník, Svojetín, Svojetín, 13, č.p. 13, 27004 Svojetín |
|
Ladislav Rais
|
Neaktivní
od 05.11.2007
|
Člen představenstva |
12.01.1993 |
Adresa: |
27004, 8614679, Rakovník, Svojetín, Svojetín, 12, č.p. 12, 27004 Svojetín |
|
Ing. František Ritter
|
Neaktivní
od 28.05.1996
|
Předseda |
12.11.1992 |
Adresa: |
43801, 9268481, Žatec, Husova, 1351 |
|
Ing. František Ritter
|
Neaktivní
od 28.05.1996
|
Předseda |
12.11.1992 |
Adresa: |
43801, 9268481, Louny, Žatec, Žatec, Husova, 1351, Husova 1351, 43801 Žatec |
|
Ing. Miloš Sajner
|
Neaktivní
od 12.11.1992
|
Předseda |
01.06.1990 |
Adresa: |
8615055, Svojetín, Svojetín, 55 |
|
Ing. Jiří Vavřinec
|
Neaktivní
od 12.01.1993
|
Místopředseda |
01.06.1990 |
Adresa: |
8614806, Svojetín, Svojetín, 25 |
|
Ing. Miloš Sajner
|
Neaktivní
od 12.11.1992
|
Předseda |
01.06.1990 |
Adresa: |
27004, 8615055, Rakovník, Svojetín, Svojetín, 55, č.p. 55, 27004 Svojetín |
|
Ing. Jiří Vavřinec
|
Neaktivní
od 12.01.1993
|
Místopředseda |
01.06.1990 |
Adresa: |
27004, 8614806, Rakovník, Svojetín, Svojetín, 25, č.p. 25, 27004 Svojetín |
|