Ing. Stanislav Finek
|
Neaktivní
od 01.03.2007
|
Společník |
27.03.2000 |
Adresa: |
16100, 22242970, Praha 6, Praha 6, Šmolíkova, 902 |
|
Ing. Božena Finková
|
Neaktivní
od 01.03.2007
|
společník |
27.03.2000 |
Adresa: |
16100, 22242970, Praha 6, Praha 6, Šmolíkova, 902 |
|
Ing. Stanislav Finek
|
Neaktivní
od 01.03.2007
|
Společník |
27.03.2000 |
Adresa: |
16100, 22242970, Praha, Ruzyně, Šmolíkova, 902, 52, Šmolíkova 902/52, Ruzyně, 16100 Praha 6 |
|
Ing. Božena Finková
|
Neaktivní
od 01.03.2007
|
společník |
27.03.2000 |
Adresa: |
16100, 22242970, Praha, Ruzyně, Šmolíkova, 902, 52, Šmolíkova 902/52, Ruzyně, 16100 Praha 6 |
|
Bc. Denisa Finková
|
Neaktivní
od 27.03.2000
|
Společník |
13.08.1997 |
Adresa: |
16100, 22242970, Praha 6, Praha 6, Šmolíkova, 902 |
|
Bc. Denisa Finková
|
Neaktivní
od 27.03.2000
|
Společník |
13.08.1997 |
Adresa: |
16100, 22242970, Praha, Ruzyně, Šmolíkova, 902, 52, Šmolíkova 902/52, Ruzyně, 16100 Praha 6 |
|
Denisa Finková
|
Neaktivní
od 13.08.1997
|
Společník |
12.09.1995 |
Adresa: |
100, Praha 5-Hlubočepy, Lamačova 839/20 |
|
Denisa Finková
|
Neaktivní
od 13.08.1997
|
Společník |
12.09.1995 |
Adresa: |
15200, 22007199, Praha, Hlubočepy, Lamačova, 839, 20, Lamačova 839/20, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Ing. Božena Finková
|
Neaktivní
od 27.03.2000
|
společník |
11.06.1991 |
Adresa: |
6047190, Slaný, Smetanova, 1610 |
|
Ing. Božena Finková
|
Neaktivní
od 27.03.2000
|
společník |
11.06.1991 |
Adresa: |
27401, 6047190, Kladno, Slaný, Slaný, Smetanova, 1610, Smetanova 1610, 27401 Slaný |
|
Ing. Jindřich Sinecký
|
Neaktivní
od 11.06.1991
|
společník |
11.09.1990 |
Adresa: |
14000, 4, Praha 4, Vítkova, 1142 |
|
JUDr. Petr Čeleda
|
Neaktivní
od 12.09.1995
|
společník |
11.09.1990 |
Adresa: |
100, Praha 9,Újezd nad Lesy, Barchovická 334 |
|
Ing. Stanislav Finek
|
Neaktivní
od 27.03.2000
|
Společník |
11.09.1990 |
Adresa: |
6047190, Slaný, Smetanova, 1610 |
|
Ing. Jindřich Sinecký
|
Neaktivní
od 11.06.1991
|
společník |
11.09.1990 |
Adresa: |
1142, Praha 4, Vítkova, 14000, Vítkova 1142, 14000 Praha 4, Česká republika |
|
JUDr. Petr Čeleda
|
Neaktivní
od 12.09.1995
|
společník |
11.09.1990 |
Adresa: |
19016, 22523197, Praha, Újezd nad Lesy, Barchovická, 334, Barchovická 334, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 |
|
Ing. Stanislav Finek
|
Neaktivní
od 27.03.2000
|
Společník |
11.09.1990 |
Adresa: |
27401, 6047190, Kladno, Slaný, Slaný, Smetanova, 1610, Smetanova 1610, 27401 Slaný |
|