Ing. Roman Prokop
|
Neaktivní
od 31.03.1995
|
likvidátor |
28.01.1993 |
Adresa: |
38206, 999999999, Nová Ves, č. 72 |
|
Ing. Roman Prokop
|
Neaktivní
od 31.03.1995
|
likvidátor |
28.01.1993 |
Adresa: |
38203, 8725616, Český Krumlov, Nová Ves, Nová Ves, 72, č.p. 72, 38203 Nová Ves |
|
Lenka Gonzálesová
|
Neaktivní
od 31.03.1995
|
místopředs.s opr. podepisovat |
13.09.1991 |
Adresa: |
4, Český Krumlov, Lipová, 162 |
|
Ing. Ivana Prokopová
|
Neaktivní
od 31.03.1995
|
čl. družst. s opr. podepisovat |
13.09.1991 |
Adresa: |
999999999, Nová Ves, 72 |
|
Ing. Ivana Prokopová
|
Neaktivní
od 31.03.1995
|
čl. družst. s opr. podepisovat |
13.09.1991 |
Adresa: |
72, Nová Ves, Nová Ves 72, Česká republika |
|
Lenka Gonzálesová
|
Neaktivní
od 31.03.1995
|
místopředs.s opr. podepisovat |
13.09.1991 |
Adresa: |
162, Český Krumlov, Lipová, Lipová 162, Český Krumlov, Česká republika |
|
František Smetana
|
Neaktivní
od 13.09.1991
|
člen družstva s opr. podpis. |
21.06.1991 |
Adresa: |
3, Tábor, ČSA, 2688 |
|
Ing. Roman Prokop
|
Neaktivní
od 31.03.1995
|
předseda |
21.06.1991 |
Adresa: |
100, Nová Ves 72, Brloh |
|
František Smetana
|
Neaktivní
od 13.09.1991
|
člen družstva s opr. podpis. |
21.06.1991 |
Adresa: |
2688, Tábor, ČSA, ČSA 2688, Tábor, Česká republika |
|
Ing. Roman Prokop
|
Neaktivní
od 31.03.1995
|
předseda |
21.06.1991 |
Adresa: |
Nová Ves 72, Brloh, Nová Ves 72, Brloh, Česká republika |
|
RSDr. Jiří Eliáš
|
Neaktivní
od 21.06.1991
|
člen druž. s oprávněním podp. |
13.03.1991 |
Adresa: |
4, České Budějovice, Čéčova, 34/8 |
|
ing. Anton Pekár
|
Neaktivní
od 13.09.1991
|
místopředseda s pod. právem |
13.03.1991 |
Adresa: |
3, Kolín, Družby, 928 |
|
RSDr. Jiří Eliáš
|
Neaktivní
od 21.06.1991
|
člen druž. s oprávněním podp. |
13.03.1991 |
Adresa: |
34/8, České Budějovice, Čéčova, Čéčova 34/8, České Budějovice, Česká republika |
|
ing. Anton Pekár
|
Neaktivní
od 13.09.1991
|
místopředseda s pod. právem |
13.03.1991 |
Adresa: |
928, Kolín, Družby, Družby 928, Kolín, Česká republika |
|
ing. Miroslav Libich
|
Neaktivní
od 21.06.1991
|
předseda |
12.11.1990 |
Adresa: |
3, Tábor, ČSA, 2691 |
|
ing. Miroslav Libich
|
Neaktivní
od 21.06.1991
|
předseda |
12.11.1990 |
Adresa: |
2691, Tábor, ČSA, ČSA 2691, Tábor, Česká republika |
|