MARCEL SEIBERT
|
Aktivní
|
jednatel |
12.05.2021 |
Adresa: |
46312, 23746891, Liberec, Liberec, Liberec XXV-Vesec, Nad Nisou, 184 |
|
MARCEL SEIBERT
|
Aktivní
|
jednatel |
12.05.2021 |
Adresa: |
46312, 23746891, Liberec, Liberec, Liberec XXV-Vesec, Nad Nisou, 184, Nad Nisou 184, Liberec XXV-Vesec, 46312 Liberec |
|
JOSEF KASAL
|
Aktivní
|
předseda |
05.06.2020 |
Adresa: |
46331, 23647850, Liberec, Chrastava, Dolní Chrastava, Barandov, 157 |
|
JOSEF KASAL
|
Aktivní
|
předseda |
05.06.2020 |
Adresa: |
46331, 23647850, Liberec, Chrastava, Dolní Chrastava, Barandov, 157, Barandov 157, Dolní Chrastava, 46331 Chrastava |
|
MARCEL SEIBERT
|
Neaktivní
od 12.05.2021
|
jednatel |
05.06.2020 |
Adresa: |
46331, 23602210, Liberec, Nová Ves, Nová Ves, 64 |
|
MARCEL SEIBERT
|
Neaktivní
od 12.05.2021
|
jednatel |
05.06.2020 |
Adresa: |
46331, 23602210, Liberec, Nová Ves, Nová Ves, 64, č.p. 64, 46331 Nová Ves |
|
HANA FORMÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.06.2020
|
jednatel |
01.09.2017 |
Adresa: |
46311, 23762616, Liberec, Liberec, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, Prosečská |
|
HANA FORMÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.06.2020
|
jednatel |
01.09.2017 |
Adresa: |
46311, 23762616, Liberec, Liberec, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, Prosečská, Prosečská č.ev. 132, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 46311 Liberec |
|
HANA FORMÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.09.2017
|
jednatel |
26.09.2015 |
Adresa: |
46331, 23643366, Chrastava, Chrastava, Andělohorská, 417 |
|
RADIM JELÍNEK
|
Neaktivní
od 05.06.2020
|
předseda |
26.09.2015 |
Adresa: |
46331, 23643196, Chrastava, Chrastava, Revoluční, 399 |
|
HANA FORMÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.09.2017
|
jednatel |
26.09.2015 |
Adresa: |
46331, 23643366, Liberec, Chrastava, Chrastava, Andělohorská, 417, Andělohorská 417, 46331 Chrastava |
|
RADIM JELÍNEK
|
Neaktivní
od 05.06.2020
|
předseda |
26.09.2015 |
Adresa: |
46331, 23643196, Liberec, Chrastava, Chrastava, Revoluční, 399, Revoluční 399, 46331 Chrastava |
|