RsDr. Ladislav Roušar
|
Neaktivní
od 24.08.1998
|
pověřen řízením stát. podniku |
18.02.1994 |
Adresa: |
7758430, Přelouč, K. Čapka, 1015 |
|
RSDr. Ladislav Roušar
|
Neaktivní
od 24.08.1998
|
pověřen řízením stát. podniku |
18.02.1994 |
Adresa: |
53501, 7758430, Pardubice, Přelouč, Přelouč, K. Čapka, 1015, K. Čapka 1015, 53501 Přelouč |
|
RsDr. Ladislav Roušar
|
Neaktivní
od 18.02.1994
|
Pověřen řízením stát.podniku |
09.07.1992 |
Adresa: |
53501, 7760523, Přelouč, Dobrovského, 1222 |
|
RsDr. Ladislav Roušar
|
Neaktivní
od 18.02.1994
|
Pověřen řízením stát.podniku |
09.07.1992 |
Adresa: |
53501, 7760523, Pardubice, Přelouč, Přelouč, Dobrovského, 1222, Dobrovského 1222, 53501 Přelouč |
|
Ing. Jindřich Krpata
|
Neaktivní
od 09.07.1992
|
Ředitel podniku |
13.02.1991 |
Adresa: |
7493738, Pardubice, Břehy, 104 |
|
Ing. JINDŘICH KRPATA
|
Neaktivní
od 09.07.1992
|
Ředitel podniku |
13.02.1991 |
Adresa: |
53501, 7493738, Pardubice, Břehy, Břehy, K Pile, 104, K Pile 104, 53501 Břehy |
|
Václav Fikejz
|
Neaktivní
od 13.02.1991
|
Ředitel podniku |
01.01.1989 |
Adresa: |
3, Pardubice, Přelouč, 9. května, 779 |
|
Václav Fikejz
|
Neaktivní
od 13.02.1991
|
Ředitel podniku |
01.01.1989 |
Adresa: |
779, Pardubice, Přelouč, 9. května, 9. května 779, Přelouč, okres: Pardubice, Česká republika |
|